Malin Larsson (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Västernorrlands län, plats 310
- Titel
- Kronoinspektör/statsvetare.
- Född år
- 1980
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Miljö- och jordbruksutskottet
Ledamot
Nordiska rådets svenska delegation
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2018-09-24 – 2026-09-21
Miljö- och jordbruksutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2019-02-15 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
Nordiska rådets svenska delegation
- Suppleant
- 2022-10-11 – 2024-10-31
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, kyrkofullmäktige i Stöde församling 13–. Vice ordförande, Stöde socialdemokratiska förening 16–.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 18–. Ledamot miljö- och jordbruksutskottet 18–. Suppleant utbildningsutskottet 19–22. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 22–.
Föräldrar
Platschefen Olle Lindberg och undersköterskan Sonja Lindberg, f. Wennberg.
Utbildning
Grundskola, Matfors skola. Gymnasieskola, Västermalms gymnasium, Sundsvall, slutår 99. Pol.mag.-programmet, Umeå universitet 00–02. Statsvetarexamen, Mittuniversitetet 05.
Anställningar
Butiksanställd, Biltema 96–99. Lärarvikarie, Matfors skola 99–01. Banktjänsteman, SEB 01–10. Kronoinspektör, Kronofogdemyndigheten 10–.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Gentekniknämnden. Ledamot insynsrådet för Länsstyrelsen Västernorrland och Naturvårdsverkets insynsråd.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Sundsvall 10–. Ledamot, kommunstyrelsen. Ledamot, socialnämnden 10–14 och ordförande. Vice ordförande barn- och utbildningsnämnden 08–10.