Margareta B Kjellin (M)
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Gävleborgs län
- Född år
- 1948
- Avliden
- 14 februari 2017
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2006-10-02 – 2017-02-14
Socialutskottet
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2017-02-14
- Ledamot
- 2011-11-23 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2011-11-22
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Finansutskottet
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Civilutskottet
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2017-02-14
- Suppleant
- 2012-04-20 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2010-11-17 – 2012-04-19
Ledamotsrådet
- Ledamot
- 2015-03-25 – 2017-02-14
- Suppleant
- 2014-10-15 – 2015-03-25
- Suppleant
- 2010-10-13 – 2014-10-13