Margareta Cederfelt (M)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Stockholms kommun, plats 5
- Titel
- Leg. sjuksköterska/fil.mag.
- Född år
- 1959
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- Telefon
- 08-786 42 82
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Utrikesutskottet
Ledamot
Försvarsutskottet
Suppleant
Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen
Ordförande
Krigsdelegationen
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2014-09-29 – 2026-09-21
- Ordinarie
- 2000-05-01 – 2002-09-30
Riksdagsledamot
- Statsrådsersättare
- 2010-10-26 – 2014-09-29
- Statsrådsersättare
- 2010-10-19 – 2010-10-25
- Statsrådsersättare
- 2007-09-18 – 2010-10-18
- Statsrådsersättare
- 2006-10-26 – 2007-09-17
- Ersättare
- 1999-09-14 – 2000-04-30
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2006-11-15 – 2008-03-06
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2019-06-24
- Ledamot
- 2008-03-06 – 2010-10-04
- Suppleant
- 2007-10-16 – 2008-03-06
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2011-09-30 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2011-09-29
Utrikesutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2015-01-29 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2015-01-28
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 1999-09-23 – 2000-04-30
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2000-05-01 – 2002-09-30
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2002-03-22 – 2002-09-29
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Deputerad
- 2024-05-23 – 2024-06-18
- Suppleant
- 2021-03-18 – 2021-04-21
- Suppleant
- 2020-11-10 – 2020-12-15
- Suppleant
- 2020-03-26 – 2020-09-13
- Suppleant
- 2019-11-14 – 2019-12-17
- Suppleant
- 2019-05-09 – 2019-06-12
- Suppleant
- 2018-11-15 – 2018-12-05
- Suppleant
- 2018-05-15 – 2018-06-14
- Suppleant
- 2017-11-14 – 2017-12-15
- Suppleant
- 2017-05-02 – 2017-06-14
- Suppleant
- 2016-11-15 – 2016-12-14
- Suppleant
- 2016-04-12 – 2016-05-25
- Suppleant
- 2015-11-17 – 2015-12-16
- Suppleant
- 2015-04-14 – 2015-06-16
- Suppleant
- 2014-11-20 – 2014-12-17
Bostadsutskottet
- Suppleant
- 2001-03-08 – 2002-03-21
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
- Suppleant
- 2014-10-15 – 2018-10-02
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2014-10-14
- Suppleant
- 2010-11-17 – 2014-10-07
- Suppleant
- 2006-11-15 – 2010-10-12
Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen
- Ordförande
- 2023-12-05 –
OSSE-delegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 – 2023-12-06
- Vice ordförande
- 2018-10-16 – 2022-10-09
- Ledamot
- 2018-10-09 – 2018-10-16
- Vice ordförande
- 2014-11-06 – 2018-10-09
- Ledamot
- 2014-10-14 – 2014-11-06
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2014-10-14
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 99–02 (ersättare 990914–000501) och 06– (statsrådsersättare 061026–140929). Ledamot trafikutskottet 06–08, konstitutionsutskottet 08–10, civilutskottet 10–14 och utrikesutskottet 14–. Suppleant skatteutskottet 99–00, socialförsäkringsutskottet 00–02, bostadsutskottet 01–02, socialutskottet 02, EU-nämnden 06–18, konstitutionsutskottet 07–08 och 18–22, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 14, 15, 16, 17, 18 och 19 samt försvarsutskottet 22–. Ledamot OSSE-delegationen 14 och 22– och vice ordförande 14–22. Suppleant OSSE-delegationen 10–14. Ledamot krigsdelegationen 22–.
Föräldrar
Ingenjören Arne Olsson och Zelly Zöller.
Utbildning
Gymnasieskola, vårdlinjen, Malmö, slutår 79. Leg. sjuksköterska, Sophiahemmets sjuksköterskehögskola 82. Fil.mag. socialvetenskap, Uppsala universitet 94.
Anställningar
Sjuksköterska, Ersta sjukhus 82–87. Klinikföreståndare, Långbro sjukhus 87–89. Klinikföreståndare, Karolinska sjukhuset 89–93. Högskoleadjunkt, Sophiahemmets sjuksköterskehögskola 94–99. Chefssjuksköterska, Karolinska universitetssjukhuset 03–04. Projektledare, Karolinska universitetssjukhuset 05–.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ersättare, Presstödsnämnden 09–14. OSCE PA (Organization for Security and Cooperation) Rapporteur General Committee on Political Affairs and Security 15–17, Vice President OSCE PA 2017–22, OSCE PA Rapporteur Assassination of Boris Nemtsov 19–20, OSCE PA ordförande Ad Hoc Committee on Migration 20–22, OSCE PA President 22–23, OSCE PA rapportör mänskliga rättigheter i Ukraina 23.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Stockholms kommun 06–. Ledamot, Hägerstens stadsdelsnämnd 95–98 och 02–06, gruppledare 02–06. Ersättare, socialdistriktsnämnd Skärholmen, Stockholms kommun 91–94. Landstingsfullmäktig, Stockholms läns landsting 94–00 och 02–06. Styrelseledamot, Sydvästra sjukvårdsområdet 94–98. Ledamot, landstingsstyrelsen 98–00 och 02–06. Ordförande, tandvårdsnämnden 98–00. Ledamot, personalutskottet 98–00. Vice ordförande, medicinsk programberedning 02–06. Ledamot, ägarutskottet 02–06. Styrelseledamot, Landstingshuset AB.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, Moderat skolungdom i Malmö 86–89. Ledamot, Moderaternas lokalförening i Skärholmen 92–96, Moderaternas lokalförening i Hägersten 97–05, ordförande 99, vice ordförande 00–04 och Moderaternas lokalförening i Brännkyrka 07–. Ledamot, Moderaternas förbundsstyrelse, Stockholms stad 97–07. Studeranderepresentant, Sophiahemmets sjuksköterskehögskolas styrelse 81 och stipendienämnd 81. Styrelseledamot 84, Fria moderata studentföreningen i Stockholm, ordförande 85. Styrelseledamot, bostadsrättsföreningen Kettingen 84–87. Studeranderepresentant, sociologiska institutionens styrelse, Uppsala universitet 86. Styrelseledamot, Föreningen Skärholmens gård 91–93 och Skärholmens civilförsvarsförening 91–93. Ombud, Lärarnas riksförbund, Sophiahemmets sjuksköterskeskola 97–99. Ordförande, Forum för Uppfinningar och Innovationer 06–10, Ordförande, Parliamentarians for Global Action, Sverige 10–, Treasure, Parliamentarians for Global Action (PGA) 11–15, Member Executive Board PGA 15–16, Chair International Council PGA 16–17. President Parliamentarians for Global Action 17–. Vice Chair, European Women Union, Healthcommission 02–06. Ordförande, Europeiska Kvinnounionen, Hälsokommissionen, Sverige 00–06 och Rotary Älvsjö, styrelseledamot 09–12. Öppna Moderater, ledamot förbundsstyrelse 14–17. President OSCE PA EPP and Likeminded 18–.
Bostadsort
Stockholm
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Ökad trafiksäkerhet
Skriftlig fråga 2006/07:1636 av Cederfelt, Margareta (m)
den 10 september Fråga 2006/07:1636 Ökad trafiksäkerhet av Margareta Cederfelt m till statsrådet Åsa Torstensson c Nollvisionen har under ett flertal år varit ledande i trafiksäkerhetsarbetet för de myndigheter, företag och organisationer som är involverade i arbetet. Flera positiva resultat har kunnat noteras.- Inlämnad
- 2007-09-10
- Besvarare
- Åsa Torstensson (C)
Minskad regelbörda för företagare
Skriftlig fråga 2006/07:1604 av Cederfelt, Margareta (m)
den 31 augusti Fråga 2006/07:1604 Minskad regelbörda för företagare av Margareta Cederfelt m till näringsminister Maud Olofsson c Många företagare upplever regelverket de ska följa som en tung börda som tar mycket tid i anspråk. Enligt Näringslivets Regelnämnd kostar exempelvis endast 3:12-reglerna 1,5 miljarder- Inlämnad
- 2007-08-31
- Besvarare
- Maud Olofsson (C)
Förare i kollektivtrafiken
Skriftlig fråga 2006/07:1510 av Cederfelt, Margareta (m)
den 2 augusti Fråga 2006/07:1510 Förare i kollektivtrafiken av Margareta Cederfelt m till statsrådet Åsa Torstensson c Mycket talar för att kollektivtrafiken kommer att expandera under de närmaste åren, inte minst av miljömässiga skäl. Bussbranschen beräknar att det inom de närmaste åren kommer att behöva rekryteras- Inlämnad
- 2007-08-02
- Besvarare
- Åsa Torstensson (C)
Fler kvinnliga entreprenörer
Skriftlig fråga 2006/07:1438 av Cederfelt, Margareta (m)
den 27 juni Fråga 2006/07:1438 Fler kvinnliga entreprenörer av Margareta Cederfelt m till näringsminister Maud Olofsson c På många platser i Sverige köar blivande entreprenörer för rådgivning. Av dem som lyckas få rådgivning eller startfinansiering är kvinnor i minoritet. De långa köerna leder till tidsfördröjningar- Inlämnad
- 2007-06-27
- Besvarare
- Maud Olofsson (C)
Egen inbetalning av inkomstskatter och arbetsgivaravgifter
Skriftlig fråga 2006/07:1437 av Cederfelt, Margareta (m)
den 27 juni Fråga 2006/07:1437 Egen inbetalning av inkomstskatter och arbetsgivaravgifter av Margareta Cederfelt m till finansminister Anders Borg m För tjänsteföretag är lönekostnaderna otvetydigt den största kostnaden. Ofta är 40 procent av tjänsteföretagens kostnader relaterade till medarbetarnas löner. Samtidigt- Inlämnad
- 2007-06-27
- Besvarare
- Anders Borg (M)
EU-direktivet om arbetstider och företagande
Skriftlig fråga 2006/07:1402 av Cederfelt, Margareta (m)
den 20 juni Fråga 2006/07:1402 EU-direktivet om arbetstider och företagande av Margareta Cederfelt m till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Sedan årsskiftet regleras arbetstiden i Sverige av ett EU-direktiv. Detta föreskriver, bland annat, att alla anställda ska ha elva timmars dygnsvila. För speciellt- Inlämnad
- 2007-06-20
- Besvarare
- Sven Otto Littorin (M)
Färre och kortare sjukskrivningsperioder
Skriftlig fråga 2006/07:1401 av Cederfelt, Margareta (m)
den 20 juni Fråga 2006/07:1401 Färre och kortare sjukskrivningsperioder av Margareta Cederfelt m till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m Alliansens politiska inriktning inom arbetsmarknadspolitiken bygger på att fler personer ska ha möjlighet att arbeta. För att underlätta för personer med långa sjukskrivningsperioder- Inlämnad
- 2007-06-20
- Besvarare
- Cristina Husmark Pehrsson (M)
Möjlighet för sjukpensionärer att återinträda på arbetsmarknaden
Skriftlig fråga 2006/07:1312 av Cederfelt, Margareta (m)
den 7 juni Fråga 2006/07:1312 Möjlighet för sjukpensionärer att återinträda på arbetsmarknaden av Margareta Cederfelt m till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m Alliansen har vidtagit åtskilliga bra åtgärder i syfte att underlätta för personer med sjukpension att återinträda på arbetsmarkanden. Ett problem för- Inlämnad
- 2007-06-07
- Besvarare
- Cristina Husmark Pehrsson (M)
Utvecklad arbetsskadeförsäkring
Skriftlig fråga 2006/07:1313 av Cederfelt, Margareta (m)
den 7 juni Fråga 2006/07:1313 Utvecklad arbetsskadeförsäkring av Margareta Cederfelt m till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m Arbetsskadeförsäkringen utgör med rätta ett viktigt skydd för de arbetstagare som råkar ut för olyckor i sitt arbete. I dag råder en monopolsituation inom området och alla arbetsgivare- Inlämnad
- 2007-06-07
- Besvarare
- Cristina Husmark Pehrsson (M)
Ungdomars kunskap om kommunismen
Skriftlig fråga 2006/07:1192 av Cederfelt, Margareta (m)
den 16 maj Fråga 2006/07:1192 Ungdomars kunskap om kommunismen av Margareta Cederfelt m till statsrådet Jan Björklund fp I ett demokratiskt samhälle är grundläggande kunskaper om samhällets struktur såväl i nutid som historiskt grundläggande förutsättningar. Därutöver behövs kunskaper om olika samhällssystem, etik- Inlämnad
- 2007-05-16
- Besvarare
- Jan Björklund (FP)
Fler kvinnliga företagare
Skriftlig fråga 2006/07:1184 av Cederfelt, Margareta (m)
den 16 maj Fråga 2006/07:1184 Fler kvinnliga företagare av Margareta Cederfelt m till näringsminister Maud Olofsson c Antalet kvinnliga företagare är få i Sverige. Detta gäller såväl i relation till manliga företagare som ur ett internationellt perspektiv. Andelen kvinnor som driver företag är bara drygt en tredjedel- Inlämnad
- 2007-05-16
- Besvarare
- Maud Olofsson (C)
Akademiska utbildningar inom hälso- och sjukvård
Skriftlig fråga 2006/07:1029 av Cederfelt, Margareta (m)
den 13 april Fråga 2006/07:1029 Akademiska utbildningar inom hälso- och sjukvård av Margareta Cederfelt m till socialminister Göran Hägglund kd Ett viktigt inslag i de akademiska utbildningarna inom hälso- och sjukvård, såsom utbildningarna som leder till yrken som exempelvis läkare, sjuksköterska, sjukgymnast,- Inlämnad
- 2007-04-13
- Besvarare
- Göran Hägglund (KD)
Fler innovationer med fler uppfinningar
Skriftlig fråga 2006/07:1027 av Cederfelt, Margareta (m)
den 13 april Fråga 2006/07:1027 Fler innovationer med fler uppfinningar av Margareta Cederfelt m till näringsminister Maud Olofsson c Stödet till uppfinningar är i dag ojämnt fördelat. De uppfinningar som utvecklas vid universiteten och är forskningsbaserade kan få upp till 200 000 kronor i stöd från Vinnova, medan- Inlämnad
- 2007-04-13
- Besvarare
- Maud Olofsson (C)
Lärlingsutbildning
Skriftlig fråga 2006/07:1026 av Cederfelt, Margareta (m)
den 13 april Fråga 2006/07:1026 Lärlingsutbildning av Margareta Cederfelt m till statsrådet Jan Björklund fp Dagens gymnasieutbildning är till största delen teoretisk och även de program som ska vara mer praktiskt inriktade domineras av teori. Samtidigt är det allmänt känt att många ungdomar önskar utbildning med- Inlämnad
- 2007-04-13
- Besvarare
- Jan Björklund (FP)
Samlat program mot kvinnovåld
Skriftlig fråga 2006/07:1025 av Cederfelt, Margareta (m)
den 13 april Fråga 2006/07:1025 Samlat program mot kvinnovåld av Margareta Cederfelt m till justitieminister Beatrice Ask m Den politiska ledningen i Stockholms stad har förtjänstfullt utrett och utvecklat ett program för att kvinnor och barn ska känna sig tryggare. Stockholms stads utredning visade att kvinnor- Inlämnad
- 2007-04-13
- Besvarare
- Beatrice Ask (M)
Forskning leder framåt
Skriftlig fråga 2006/07:741 av Cederfelt, Margareta (m)
den 28 februari Fråga 2006/07:741 Forskning leder framåt av Margareta Cederfelt m till utbildningsminister Lars Leijonborg fp I dagens samhälle är forskning av avgörande betydelse för såväl kunskapsutvecklingen som samhällsutvecklingen. Forskningen är viktig oavsett om den bedrivs vid högskolor och universitet- Inlämnad
- 2007-02-28
- Besvarare
- Lars Leijonborg (FP)
Kortare väntetid för pass
Skriftlig fråga 2006/07:740 av Cederfelt, Margareta (m)
den 28 februari Fråga 2006/07:740 Kortare väntetid för pass av Margareta Cederfelt m till justitieminister Beatrice Ask m Vid många av landets passkontor råder lång väntetid. Väntetiden kan handla om lång tid på plats för att träffa handläggare eller för att hämta ut det färdigregistrerade passet. Ytterligare en- Inlämnad
- 2007-02-28
- Besvarare
- Beatrice Ask (M)
Värdig äldreomsorg
Skriftlig fråga 2006/07:549 av Cederfelt, Margareta (m)
den 25 januari Fråga 2006/07:549 Värdig äldreomsorg av Margareta Cederfelt m till socialminister Göran Hägglund kd Regeringen har reagerat kraftfullt på de larmrapporter som har publicerats om vanvård inom äldreomsorgen. Ökade ekonomiska resurser om 1,35 miljarder kronor har tillskjutits, vilket är mycket bra.- Inlämnad
- 2007-01-25
- Besvarare
- Maria Larsson (KD)
Hörapparat på lika villkor
Skriftlig fråga 2006/07:548 av Cederfelt, Margareta (m)
den 25 januari Fråga 2006/07:548 Hörapparat på lika villkor av Margareta Cederfelt m till socialminister Göran Hägglund kd Enligt svensk lagstiftning ska hälso- och sjukvården erbjuda vård på lika villkor för hela befolkningen. När det gäller hjälpmedel faller dessa ofta mellan stolarna och det råder stora prisskillnader- Inlämnad
- 2007-01-25
- Besvarare
- Maria Larsson (KD)
Forskning för framtiden
Skriftlig fråga 2006/07:547 av Cederfelt, Margareta (m)
den 25 januari Fråga 2006/07:547 Forskning för framtiden av Margareta Cederfelt m till utbildningsminister Lars Leijonborg fp En av många faktorer som bidrar till en god tillväxt med ett levande näringsliv och god arbetsmarknad är en väl utvecklad forskning. I Sverige har det ur ett historiskt perspektiv bedrivits- Inlämnad
- 2007-01-25
- Besvarare
- Lars Leijonborg (FP)