Margareta Cederfelt (M)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Stockholms kommun, plats 5
- Titel
- Leg. sjuksköterska/fil.mag.
- Född år
- 1959
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- Telefon
- 08-786 42 82
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Utrikesutskottet
Ledamot
Försvarsutskottet
Suppleant
Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen
Ordförande
Krigsdelegationen
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2014-09-29 – 2026-09-21
- Ordinarie
- 2000-05-01 – 2002-09-30
Riksdagsledamot
- Statsrådsersättare
- 2010-10-26 – 2014-09-29
- Statsrådsersättare
- 2010-10-19 – 2010-10-25
- Statsrådsersättare
- 2007-09-18 – 2010-10-18
- Statsrådsersättare
- 2006-10-26 – 2007-09-17
- Ersättare
- 1999-09-14 – 2000-04-30
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2006-11-15 – 2008-03-06
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2019-06-24
- Ledamot
- 2008-03-06 – 2010-10-04
- Suppleant
- 2007-10-16 – 2008-03-06
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2011-09-30 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2011-09-29
Utrikesutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2015-01-29 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2015-01-28
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 1999-09-23 – 2000-04-30
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2000-05-01 – 2002-09-30
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2002-03-22 – 2002-09-29
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Deputerad
- 2024-05-23 – 2024-06-18
- Suppleant
- 2021-03-18 – 2021-04-21
- Suppleant
- 2020-11-10 – 2020-12-15
- Suppleant
- 2020-03-26 – 2020-09-13
- Suppleant
- 2019-11-14 – 2019-12-17
- Suppleant
- 2019-05-09 – 2019-06-12
- Suppleant
- 2018-11-15 – 2018-12-05
- Suppleant
- 2018-05-15 – 2018-06-14
- Suppleant
- 2017-11-14 – 2017-12-15
- Suppleant
- 2017-05-02 – 2017-06-14
- Suppleant
- 2016-11-15 – 2016-12-14
- Suppleant
- 2016-04-12 – 2016-05-25
- Suppleant
- 2015-11-17 – 2015-12-16
- Suppleant
- 2015-04-14 – 2015-06-16
- Suppleant
- 2014-11-20 – 2014-12-17
Bostadsutskottet
- Suppleant
- 2001-03-08 – 2002-03-21
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
- Suppleant
- 2014-10-15 – 2018-10-02
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2014-10-14
- Suppleant
- 2010-11-17 – 2014-10-07
- Suppleant
- 2006-11-15 – 2010-10-12
Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen
- Ordförande
- 2023-12-05 –
OSSE-delegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 – 2023-12-06
- Vice ordförande
- 2018-10-16 – 2022-10-09
- Ledamot
- 2018-10-09 – 2018-10-16
- Vice ordförande
- 2014-11-06 – 2018-10-09
- Ledamot
- 2014-10-14 – 2014-11-06
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2014-10-14
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 99–02 (ersättare 990914–000501) och 06– (statsrådsersättare 061026–140929). Ledamot trafikutskottet 06–08, konstitutionsutskottet 08–10, civilutskottet 10–14 och utrikesutskottet 14–. Suppleant skatteutskottet 99–00, socialförsäkringsutskottet 00–02, bostadsutskottet 01–02, socialutskottet 02, EU-nämnden 06–18, konstitutionsutskottet 07–08 och 18–22, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 14, 15, 16, 17, 18 och 19 samt försvarsutskottet 22–. Ledamot OSSE-delegationen 14 och 22– och vice ordförande 14–22. Suppleant OSSE-delegationen 10–14. Ledamot krigsdelegationen 22–.
Föräldrar
Ingenjören Arne Olsson och Zelly Zöller.
Utbildning
Gymnasieskola, vårdlinjen, Malmö, slutår 79. Leg. sjuksköterska, Sophiahemmets sjuksköterskehögskola 82. Fil.mag. socialvetenskap, Uppsala universitet 94.
Anställningar
Sjuksköterska, Ersta sjukhus 82–87. Klinikföreståndare, Långbro sjukhus 87–89. Klinikföreståndare, Karolinska sjukhuset 89–93. Högskoleadjunkt, Sophiahemmets sjuksköterskehögskola 94–99. Chefssjuksköterska, Karolinska universitetssjukhuset 03–04. Projektledare, Karolinska universitetssjukhuset 05–.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ersättare, Presstödsnämnden 09–14. OSCE PA (Organization for Security and Cooperation) Rapporteur General Committee on Political Affairs and Security 15–17, Vice President OSCE PA 2017–22, OSCE PA Rapporteur Assassination of Boris Nemtsov 19–20, OSCE PA ordförande Ad Hoc Committee on Migration 20–22, OSCE PA President 22–23, OSCE PA rapportör mänskliga rättigheter i Ukraina 23.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Stockholms kommun 06–. Ledamot, Hägerstens stadsdelsnämnd 95–98 och 02–06, gruppledare 02–06. Ersättare, socialdistriktsnämnd Skärholmen, Stockholms kommun 91–94. Landstingsfullmäktig, Stockholms läns landsting 94–00 och 02–06. Styrelseledamot, Sydvästra sjukvårdsområdet 94–98. Ledamot, landstingsstyrelsen 98–00 och 02–06. Ordförande, tandvårdsnämnden 98–00. Ledamot, personalutskottet 98–00. Vice ordförande, medicinsk programberedning 02–06. Ledamot, ägarutskottet 02–06. Styrelseledamot, Landstingshuset AB.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, Moderat skolungdom i Malmö 86–89. Ledamot, Moderaternas lokalförening i Skärholmen 92–96, Moderaternas lokalförening i Hägersten 97–05, ordförande 99, vice ordförande 00–04 och Moderaternas lokalförening i Brännkyrka 07–. Ledamot, Moderaternas förbundsstyrelse, Stockholms stad 97–07. Studeranderepresentant, Sophiahemmets sjuksköterskehögskolas styrelse 81 och stipendienämnd 81. Styrelseledamot 84, Fria moderata studentföreningen i Stockholm, ordförande 85. Styrelseledamot, bostadsrättsföreningen Kettingen 84–87. Studeranderepresentant, sociologiska institutionens styrelse, Uppsala universitet 86. Styrelseledamot, Föreningen Skärholmens gård 91–93 och Skärholmens civilförsvarsförening 91–93. Ombud, Lärarnas riksförbund, Sophiahemmets sjuksköterskeskola 97–99. Ordförande, Forum för Uppfinningar och Innovationer 06–10, Ordförande, Parliamentarians for Global Action, Sverige 10–, Treasure, Parliamentarians for Global Action (PGA) 11–15, Member Executive Board PGA 15–16, Chair International Council PGA 16–17. President Parliamentarians for Global Action 17–. Vice Chair, European Women Union, Healthcommission 02–06. Ordförande, Europeiska Kvinnounionen, Hälsokommissionen, Sverige 00–06 och Rotary Älvsjö, styrelseledamot 09–12. Öppna Moderater, ledamot förbundsstyrelse 14–17. President OSCE PA EPP and Likeminded 18–.
Bostadsort
Stockholm
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Oppositionella röster i Ryssland
Skriftlig fråga 2018/19:863 av Margareta Cederfelt (M)
Fråga 2018/19:863 Oppositionella röster i Ryssland av Margareta Cederfelt M till Utrikesminister Margot Wallström S I det alltmer auktoritära Ryssland har otaliga attacker och mord på oppositionella, människorättsförsvarare och journalister skett under senare år. Mordet på oppositionsledaren Boris Nemtsov på öppen gata- Inlämnad
- 2019-08-02
- Besvarare
- Utrikesminister Margot Wallström (S)
Lika villkor för offentliga och privata vårdgivare
Skriftlig fråga 2018/19:859 av Margareta Cederfelt (M)
Fråga 2018/19:859 Lika villkor för offentliga och privata vårdgivare av Margareta Cederfelt M till Statsrådet Ardalan Shekarabi S Den 1 juli infördes en ny orättfärdig moms. Den nya momsen innebär högre kostnad vid inhyrning av vårdpersonal, konsulter och tjänster av underleverantörer. Den offentliga vården har inte drabbats- Inlämnad
- 2019-07-25
- Besvarare
- Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)
Mediefrihet i Turkiet
Skriftlig fråga 2018/19:533 av Margareta Cederfelt (M)
Fråga 2018/19:533 Mediefrihet i Turkiet av Margareta Cederfelt M till Utrikesminister Margot Wallström S Mediasituationen i Turkiet är sedan länge svår, och ett flertal oppositionella journalister är fängslade. Ett stort antal tidningar har stängt efter beslut av domstol. Turkiet har tidigare beslutat att stänga den kurdiska- Inlämnad
- 2019-04-12
- Besvarare
- Utrikesminister Margot Wallström (S)
Säkrande av bevis genom förhör i tid
Skriftlig fråga 2018/19:412 av Margareta Cederfelt (M)
Fråga 2018/19:412 Säkrande av bevis genom förhör i tid av Margareta Cederfelt M till Statsrådet Mikael Damberg S Åklagarmyndigheten rekommenderar att misstänkta gärningsmän alltid ska förhöras. Detta gäller också för våldtäktsutredningar. Trots detta läggs många utredningar ned utan att den utpekade förhörs. Förra året- Inlämnad
- 2019-03-14
- Besvarare
- Statsrådet Mikael Damberg (S)
IS-återvändare
Skriftlig fråga 2018/19:396 av Margareta Cederfelt (M)
Fråga 2018/19:396 IS-återvändare av Margareta Cederfelt M till Statsrådet Mikael Damberg S De svenska medborgare som har rest till Syrien för att delta i IS terrorverksamhet börjar nu återvända till Sverige eller andra länder i Europa. Tyvärr visar olika uppgifter att de återvändande terroristerna fortsätter att begå- Inlämnad
- 2019-03-13
- Besvarare
- Statsrådet Mikael Damberg (S)
Riksrevisionens granskning av statsägda Almi
Skriftlig fråga 2018/19:379 av Margareta Cederfelt (M)
Fråga 2018/19:379 Riksrevisionens granskning av statsägda Almi av Margareta Cederfelt M till Näringsminister Ibrahim Baylan S Riksrevisionens granskning av statsägda Almi kritiserar företaget för att presentera statistik som inte är förenlig med verkligheten vad gäller andelen kvinnor som beviljas lån för företagande.- Inlämnad
- 2019-03-12
- Besvarare
- Näringsminister Ibrahim Baylan (S)
Personal inom hälso- och sjukvården
Skriftlig fråga 2018/19:362 av Margareta Cederfelt (M)
Fråga 2018/19:362 Personal inom hälso- och sjukvården av Margareta Cederfelt M till Socialminister Lena Hallengren S Att det råder brist på personal inom hälso- och sjukvården är allmänt känt. Tillgänglig statistik visar på långa vårdköer inom ett stort antal specialiteter. Flera regioner hyr in personal för att klara- Inlämnad
- 2019-03-06
- Besvarare
- Socialminister Lena Hallengren (S)
Skydd för visselblåsare inom forskningen
Skriftlig fråga 2018/19:361 av Margareta Cederfelt (M)
Fråga 2018/19:361 Skydd för visselblåsare inom forskningen av Margareta Cederfelt M till Statsrådet Matilda Ernkrans S Att förhindra forskningsfusk är en viktig fråga. Det får inte råda något tvivel om att forskning sker i praxis med vetenskap och att de metoder som tillämpas är allmänt vedertagna. Detta är förstås viktigt- Inlämnad
- 2019-03-06
- Besvarare
- Statsrådet Matilda Ernkrans (S)
Attacker från djurrättsaktivister
Skriftlig fråga 2018/19:235 av Margareta Cederfelt (M)
Fråga 2018/19:235 Attacker från djurrättsaktivister av Margareta Cederfelt M till Statsrådet Mikael Damberg S Sveriges bönder upplever en allt större rädsla för att deras djurbesättningar ska skadas av så kallade djurrättsaktivister. Enligt en enkät från Lantbrukarnas Riksförbund upplever bönderna att attacker från djurrättsaktivister- Inlämnad
- 2019-02-13
- Besvarare
- Statsrådet Mikael Damberg (S)
Korruptionen i Rumänien
Skriftlig fråga 2018/19:234 av Margareta Cederfelt (M)
Fråga 2018/19:234 Korruptionen i Rumänien av Margareta Cederfelt M till Statsrådet Hans Dahlgren S Korruption är ett allvarligt brott som undergräver förtroendet för demokrati, förhindrar tillväxt och bidrar till minskad rättstrygghet. Det socialdemokratiskt styrda Rumänien är ett av de mest korrupta länderna i EU med- Inlämnad
- 2019-02-12
- Besvarare
- Statsrådet Hans Dahlgren (S)
Underhåll av järnvägsnätet
Skriftlig fråga 2018/19:221 av Margareta Cederfelt (M)
Fråga 2018/19:221 Underhåll av järnvägsnätet av Margareta Cederfelt M till Statsrådet Tomas Eneroth S Trafikverkets utredningar av allvarliga tågolyckor som har skett sedan 2013 visar att 16 av dessa har skett på grund av bristande underhåll av järnvägsanläggningen. De uppstådda olyckorna har drabbat godstrafiken och- Inlämnad
- 2019-02-13
- Besvarare
- Statsrådet Tomas Eneroth (S)
Åtgärder för att öka tryggheten för Sveriges bönder
Skriftlig fråga 2018/19:216 av Margareta Cederfelt (M)
Fråga 2018/19:216 Åtgärder för att öka tryggheten för Sveriges bönder av Margareta Cederfelt M till Statsrådet Mikael Damberg S Enligt en undersökning gjord av Landja Marknadsanalys är det vanligt att lantbrukare utsätts för olika former av brott. De vanligaste brotten är bluffakturor och bedräglig telefonförsäljning,- Inlämnad
- 2019-02-12
- Besvarare
- Statsrådet Mikael Damberg (S)
Förutsägbara boendekostnader
Skriftlig fråga 2018/19:213 av Margareta Cederfelt (M)
Fråga 2018/19:213 Förutsägbara boendekostnader av Margareta Cederfelt M till Statsrådet Per Bolund MP För det stora flertalet människor är boendet den största kostnaden och ett eventuellt köp av bostad den största affären de någonsin gör. Alla behöver en bostad att vara utan bostad är inget alternativ för ett fungerande- Inlämnad
- 2019-02-12
- Besvarare
- Finansminister Magdalena Andersson (S)
Ökad säkerhet vid de statliga museerna
Skriftlig fråga 2018/19:210 av Margareta Cederfelt (M)
Fråga 2018/19:210 Ökad säkerhet vid de statliga museerna av Margareta Cederfelt M till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind MP Riksrevisionens granskning av de statliga verksamheterna har visat att det säkerhetsarbete som bedrivs vid museerna inte är tillräckligt för att garantera en rimlig grad av säkerhet för föremålen- Inlämnad
- 2019-02-12
- Besvarare
- Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)
Den ryska aggressionen gentemot Ukraina
Skriftlig fråga 2018/19:38 av Margareta Cederfelt (M)
Fråga 2018/19:38 Den ryska aggressionen gentemot Ukraina av Margareta Cederfelt M till Utrikesminister Margot Wallström S I Europa pågår sedan år 2014 ett regelrätt krig. Delar av Ukrainas territorium är ockuperat av rysk militär. I de sydöstra delarna understöder Ryssland de ukrainska separatisterna. Kriget i Ukraina- Inlämnad
- 2019-01-25
- Besvarare
- Utrikesminister Margot Wallström (S)