Margareta Cederfelt (M)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Stockholms kommun, plats 5
- Titel
- Leg. sjuksköterska/fil.mag.
- Född år
- 1959
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- Telefon
- 08-786 42 82
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Utrikesutskottet
Ledamot
Försvarsutskottet
Suppleant
Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen
Ordförande
Krigsdelegationen
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2014-09-29 – 2026-09-21
- Ordinarie
- 2000-05-01 – 2002-09-30
Riksdagsledamot
- Statsrådsersättare
- 2010-10-26 – 2014-09-29
- Statsrådsersättare
- 2010-10-19 – 2010-10-25
- Statsrådsersättare
- 2007-09-18 – 2010-10-18
- Statsrådsersättare
- 2006-10-26 – 2007-09-17
- Ersättare
- 1999-09-14 – 2000-04-30
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2006-11-15 – 2008-03-06
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2019-06-24
- Ledamot
- 2008-03-06 – 2010-10-04
- Suppleant
- 2007-10-16 – 2008-03-06
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2011-09-30 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2011-09-29
Utrikesutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2015-01-29 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2015-01-28
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 1999-09-23 – 2000-04-30
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2000-05-01 – 2002-09-30
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2002-03-22 – 2002-09-29
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Deputerad
- 2024-05-23 – 2024-06-18
- Suppleant
- 2021-03-18 – 2021-04-21
- Suppleant
- 2020-11-10 – 2020-12-15
- Suppleant
- 2020-03-26 – 2020-09-13
- Suppleant
- 2019-11-14 – 2019-12-17
- Suppleant
- 2019-05-09 – 2019-06-12
- Suppleant
- 2018-11-15 – 2018-12-05
- Suppleant
- 2018-05-15 – 2018-06-14
- Suppleant
- 2017-11-14 – 2017-12-15
- Suppleant
- 2017-05-02 – 2017-06-14
- Suppleant
- 2016-11-15 – 2016-12-14
- Suppleant
- 2016-04-12 – 2016-05-25
- Suppleant
- 2015-11-17 – 2015-12-16
- Suppleant
- 2015-04-14 – 2015-06-16
- Suppleant
- 2014-11-20 – 2014-12-17
Bostadsutskottet
- Suppleant
- 2001-03-08 – 2002-03-21
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
- Suppleant
- 2014-10-15 – 2018-10-02
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2014-10-14
- Suppleant
- 2010-11-17 – 2014-10-07
- Suppleant
- 2006-11-15 – 2010-10-12
Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen
- Ordförande
- 2023-12-05 –
OSSE-delegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 – 2023-12-06
- Vice ordförande
- 2018-10-16 – 2022-10-09
- Ledamot
- 2018-10-09 – 2018-10-16
- Vice ordförande
- 2014-11-06 – 2018-10-09
- Ledamot
- 2014-10-14 – 2014-11-06
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2014-10-14
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 99–02 (ersättare 990914–000501) och 06– (statsrådsersättare 061026–140929). Ledamot trafikutskottet 06–08, konstitutionsutskottet 08–10, civilutskottet 10–14 och utrikesutskottet 14–. Suppleant skatteutskottet 99–00, socialförsäkringsutskottet 00–02, bostadsutskottet 01–02, socialutskottet 02, EU-nämnden 06–18, konstitutionsutskottet 07–08 och 18–22, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 14, 15, 16, 17, 18 och 19 samt försvarsutskottet 22–. Ledamot OSSE-delegationen 14 och 22– och vice ordförande 14–22. Suppleant OSSE-delegationen 10–14. Ledamot krigsdelegationen 22–.
Föräldrar
Ingenjören Arne Olsson och Zelly Zöller.
Utbildning
Gymnasieskola, vårdlinjen, Malmö, slutår 79. Leg. sjuksköterska, Sophiahemmets sjuksköterskehögskola 82. Fil.mag. socialvetenskap, Uppsala universitet 94.
Anställningar
Sjuksköterska, Ersta sjukhus 82–87. Klinikföreståndare, Långbro sjukhus 87–89. Klinikföreståndare, Karolinska sjukhuset 89–93. Högskoleadjunkt, Sophiahemmets sjuksköterskehögskola 94–99. Chefssjuksköterska, Karolinska universitetssjukhuset 03–04. Projektledare, Karolinska universitetssjukhuset 05–.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ersättare, Presstödsnämnden 09–14. OSCE PA (Organization for Security and Cooperation) Rapporteur General Committee on Political Affairs and Security 15–17, Vice President OSCE PA 2017–22, OSCE PA Rapporteur Assassination of Boris Nemtsov 19–20, OSCE PA ordförande Ad Hoc Committee on Migration 20–22, OSCE PA President 22–23, OSCE PA rapportör mänskliga rättigheter i Ukraina 23.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Stockholms kommun 06–. Ledamot, Hägerstens stadsdelsnämnd 95–98 och 02–06, gruppledare 02–06. Ersättare, socialdistriktsnämnd Skärholmen, Stockholms kommun 91–94. Landstingsfullmäktig, Stockholms läns landsting 94–00 och 02–06. Styrelseledamot, Sydvästra sjukvårdsområdet 94–98. Ledamot, landstingsstyrelsen 98–00 och 02–06. Ordförande, tandvårdsnämnden 98–00. Ledamot, personalutskottet 98–00. Vice ordförande, medicinsk programberedning 02–06. Ledamot, ägarutskottet 02–06. Styrelseledamot, Landstingshuset AB.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, Moderat skolungdom i Malmö 86–89. Ledamot, Moderaternas lokalförening i Skärholmen 92–96, Moderaternas lokalförening i Hägersten 97–05, ordförande 99, vice ordförande 00–04 och Moderaternas lokalförening i Brännkyrka 07–. Ledamot, Moderaternas förbundsstyrelse, Stockholms stad 97–07. Studeranderepresentant, Sophiahemmets sjuksköterskehögskolas styrelse 81 och stipendienämnd 81. Styrelseledamot 84, Fria moderata studentföreningen i Stockholm, ordförande 85. Styrelseledamot, bostadsrättsföreningen Kettingen 84–87. Studeranderepresentant, sociologiska institutionens styrelse, Uppsala universitet 86. Styrelseledamot, Föreningen Skärholmens gård 91–93 och Skärholmens civilförsvarsförening 91–93. Ombud, Lärarnas riksförbund, Sophiahemmets sjuksköterskeskola 97–99. Ordförande, Forum för Uppfinningar och Innovationer 06–10, Ordförande, Parliamentarians for Global Action, Sverige 10–, Treasure, Parliamentarians for Global Action (PGA) 11–15, Member Executive Board PGA 15–16, Chair International Council PGA 16–17. President Parliamentarians for Global Action 17–. Vice Chair, European Women Union, Healthcommission 02–06. Ordförande, Europeiska Kvinnounionen, Hälsokommissionen, Sverige 00–06 och Rotary Älvsjö, styrelseledamot 09–12. Öppna Moderater, ledamot förbundsstyrelse 14–17. President OSCE PA EPP and Likeminded 18–.
Bostadsort
Stockholm
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Förbättrad miljöhänsyn vid statlig upphandling
Motion 2023/24:763 av Margareta Cederfelt (M)
Motion till riksdagen 2023/24:763 av Margareta Cederfelt M Förbättrad miljöhänsyn vid statlig upphandling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över en förbättrad miljöhänsyn vid statlig upphandling och tillkännager detta för regeringen. Motivering Ansvaret för- Inlämnad
- 2023-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2023/24:FiU34
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Omlokalisering av statliga myndigheter
Motion 2023/24:113 av Margareta Cederfelt (M)
Motion till riksdagen 2023/24:113 av Margareta Cederfelt M Omlokalisering av statliga myndigheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om omlokalisering av statliga myndigheter och tillkännager detta för regeringen. Motivering Lokaliseringen av statliga myndigheter kan vara- Inlämnad
- 2023-09-26
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2023/24:NU6
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Enhetlig moms
Motion 2023/24:112 av Margareta Cederfelt (M)
Motion till riksdagen 2023/24:112 av Margareta Cederfelt M Enhetlig moms Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av momsreglerna i syfte att införa ett enhetligt momssystem och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det svenska momssystemet är differentierat- Inlämnad
- 2023-09-26
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2023/24:SkU14
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Snöröjning av vintervägar i hela landet
Motion 2023/24:111 av Margareta Cederfelt (M)
Motion till riksdagen 2023/24:111 av Margareta Cederfelt M Snöröjning av vintervägar i hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av reglerna kring snöröjning av enskilda vägar och tillkännager detta för regeringen. Motivering En fungerande infrastruktur- Inlämnad
- 2023-09-26
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2023/24:TU13
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Avskaffande av taxeringsvärdet för fastigheter
Motion 2023/24:110 av Margareta Cederfelt (M)
Motion till riksdagen 2023/24:110 av Margareta Cederfelt M Avskaffande av taxeringsvärdet för fastigheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att avskaffa taxeringsvärdet för fastigheter och tillkännager detta för regeringen. Motivering Taxeringsvärdet- Inlämnad
- 2023-09-26
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2023/24:SkU15
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Placering i plenisalen
Motion 2023/24:109 av Margareta Cederfelt (M)
Motion till riksdagen 2023/24:109 av Margareta Cederfelt M Placering i plenisalen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga ledamöternas placering i plenisalen och tillkännager detta för riksdagsstyrelsen. Motivering Av tradition är riksdagens ledamöter placerade- Inlämnad
- 2023-09-26
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2023/24:KU14
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Vård av förälder
Motion 2023/24:108 av Margareta Cederfelt (M)
Motion till riksdagen 2023/24:108 av Margareta Cederfelt M Vård av förälder Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att överväga en modell för vård av förälder och tillkännager detta för regeringen. Motivering Att behöva agera likt en förälder gentemot- Inlämnad
- 2023-09-26
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2023/24:SfU13
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Återvinning av solceller
Motion 2023/24:107 av Margareta Cederfelt (M)
Motion till riksdagen 2023/24:107 av Margareta Cederfelt M Återvinning av solceller Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om återvinning av uttjänta solcellspaneler och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det är positivt att antalet hushåll som installerar solcellspaneler- Inlämnad
- 2023-09-26
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2023/24:MJU17
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Frågestund
Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Justitieminister Gunnar Strömmer M Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson L Försvarsminister Pål Jonson M Utbildningsminister Mats Persson L Justitieminister Gunnar Strömmer M besvarar såväl allmänpolitiska frågor som frågor inom sitt eget ansvarsområde.- Datum
- 2023-09-21
Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa under 2022
Betänkande 2022/23:UU12
Riksdagen har behandlat en redogörelse från den svenska delegationen till OSSE:s parlamentariska församling. I redogörelsen beskrivs verksamheten under 2022.
Under året observerade församlingen parlamentsvalet i Ungern, de allmänna valen i Serbien, Bosnien och Hercegovina samt mellanårsvalen i USA. Den svenska delegationen deltog i samtliga observationer.
Sammanfattningsvis fokuserade arbetet i OSSE:s parlamentariska församling på att stödja Ukraina och man verkade för att få se ett slut på kriget.
Riksdagen vill understryka vikten av att Sverige fortsätter att aktivt stödja OSSE och verkar för att upprätthålla den europeiska säkerhetsordningen som har utmanats till följd av Rysslands krig mot Ukraina. Riksdagen lade redogörelsen till handlingarna.
- Behandlade dokument
- 1
- Förslagspunkter
- 1
- Anföranden och repliker
- 3, 34 minuter
- Justering
- 2023-06-01
- Bordläggning
- 2023-06-12
- Debatt
- 2023-06-13
- Beslut
- 2023-06-14
Mänskliga rättigheter
Betänkande 2022/23:UU15
Riksdagen riktade en uppmaning genom ett så kallat tillkännagivande till regeringen om att Sverige ska verka för att skapa enighet inom EU för att lista det islamiska revolutionsgardet som terroristorganisation.
Vidare sa riksdagen nej till cirka 100 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2022. Bland annat med hänvisning till pågående arbete.
- Behandlade dokument
- 25
- Förslagspunkter
- 14
- Reservationer
- 20
- Anföranden och repliker
- 30, 115 minuter
- Justering
- 2023-04-27
- Bordläggning
- 2023-05-03
- Debatt
- 2023-05-04
- Beslut
- 2023-05-10
Sveriges medlemskap i Nato
Betänkande 2022/23:UU16
Riksdagen godkände Sveriges anslutning till Nordatlantiska fördraget och avtalet om status för Nordatlantiska fördragsorganisationen, Nato. Statusavtalet reglerar immunitet och privilegier för Nato och vissa personalkategorier. Riksdagen sa också ja till regeringens förslag till lagändringar.
I och med ansökan till Nato krävs ändringar i två lagar. Lagen om operativt militärt stöd och lagen om immunitet och privilegier i vissa fall. Lagändringarna syftar dels till att underlätta för Sverige att begära stöd av Nato i form av militära styrkor, dels till att ge Nato, de nationella representanterna och den internationella personalen den immunitet och de privilegier som krävs enligt avtalet.
När det gäller beslut om lagen om operativt militärt stöd måste beslutet fattas med minst tre fjärdedels majoritet och mer än hälften av riksdagens ledamöter måste rösta för förslaget. Detta enligt regeringsformen då beslutet handlar om att överlåta myndighetsutövning till en annan stat.
Lagändringarna ska börja gälla den dag som regeringen bestämmer.
- Behandlade dokument
- 9
- Förslagspunkter
- 8
- Reservationer
- 7
- Anföranden och repliker
- 122, 386 minuter
- Justering
- 2023-03-16
- Bordläggning
- 2023-03-21
- Debatt
- 2023-03-22
- Beslut
- 2023-03-22
Utrikespolitisk debatt
Den 15 februari är det utrikespolitisk debatt i riksdagen. Utrikesminister Tobias Billström M inleder debatten med att presentera regeringens utrikesdeklaration, det vill säga regeringens mål och prioriteringar för utrikespolitiken. Den utrikespolitiska debatten äger rum en gång om året i februari varje år. Då presenterar- Datum
- 2023-02-15
Utgiftsområde 5 Internationell samverkan
Betänkande 2022/23:UU1
Cirka 2,1 miljarder kronor ur statens budget för 2023 går till utgiftsområdet internationell samverkan. Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen för 2023 om hur pengarna inom utgiftsområdet ska fördelas.
Mest pengar, drygt 1,3 miljarder, går till avgifter till internationella organisationer. Drygt 183 miljoner går till freds- och säkerhetsfrämjande arbete.
Riksdagen sa också ja till regeringens förslag om exempelvis ekonomiska bemyndiganden. Samtidigt sa riksdagen nej till alternativa budgetförslag i motioner.
Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Det beslutade riksdagen om den 13 december 2022. Därefter bestämmer riksdagen i ett andra steg hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde. Det här beslutet avser steg två i beslutsprocessen.
- Behandlade dokument
- 5
- Förslagspunkter
- 1
- Anföranden och repliker
- 28, 113 minuter
- Justering
- 2022-12-08
- Bordläggning
- 2022-12-13
- Debatt
- 2022-12-14
- Beslut
- 2022-12-14
Villkor för fristående aktörer i välfärdssektorn
Motion 2022/23:1838 av Maria Stockhaus m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2022/23:1838 av Maria Stockhaus m.fl. M Villkor för fristående aktörer i välfärdssektorn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga ytterligare åtgärder för att säkerställa att villkoren för fristående/privata aktörer inom välfärdsområdet är- Inlämnad
- 2022-11-23
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2022/23:FiU26
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utredning av det kommunala utjämningssystemet
Motion 2022/23:1837 av Maria Stockhaus m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2022/23:1837 av Maria Stockhaus m.fl. M Utredning av det kommunala utjämningssystemet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att utreda det kommunala utjämningssystemet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det är viktigt för- Inlämnad
- 2022-11-23
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2022/23:FiU26
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Reformer för ökad tillväxt i Stockholmsregionen
Motion 2022/23:1406 av Josefin Malmqvist m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2022/23:1406 av Josefin Malmqvist m.fl. M Reformer för ökad tillväxt i Stockholmsregionen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att etablera ett tillväxtramverk och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs- Inlämnad
- 2022-11-22
- Förslag
- 13
- Utskottsberedning
- 2022/23:CU12 2022/23:CU13 2022/23:NU16 2022/23:SfU10 2022/23:SfU17 2022/23:SkU11 2022/23:SoU16 2022/23:TU4 2022/23:UbU10 2022/23:UbU7
- Riksdagsbeslut
- (13 yrkanden): 13 avslag
Skarvens påverkan i Stockholms skärgård och resten av Sverige
Motion 2022/23:784 av Josefin Malmqvist m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2022/23:784 av Josefin Malmqvist m.fl. M Skarvens påverkan i Stockholms skärgård och resten av Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa licensjakt på skarv och om att påverka i EU för att möjliggöra allmän jakt och tillkännager detta- Inlämnad
- 2022-11-21
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2022/23:MJU17
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Gårdsförsäljning av egenproducerade alkoholhaltiga drycker
Motion 2022/23:306 av Margareta Cederfelt (M)
Motion till riksdagen 2022/23:306 av Margareta Cederfelt M Gårdsförsäljning av egenproducerade alkoholhaltiga drycker Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillåta gårdsförsäljning och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den svenska landsbygden brottas med- Inlämnad
- 2022-11-17
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2022/23:SoU19
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Förbud mot konverteringsterapi
Motion 2022/23:305 av Margareta Cederfelt (M)
Motion till riksdagen 2022/23:305 av Margareta Cederfelt M Förbud mot konverteringsterapi Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att förbjuda konverteringsterapi och tillkännager detta för regeringen. Motivering Konverteringsterapi är inte förbjudet- Inlämnad
- 2022-11-17
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2022/23:JuU11
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag