Margareta Cederfelt (M)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Stockholms kommun, plats 5
- Titel
- Leg. sjuksköterska/fil.mag.
- Född år
- 1959
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- Telefon
- 08-786 42 82
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Utrikesutskottet
Ledamot
Försvarsutskottet
Suppleant
Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen
Ordförande
Krigsdelegationen
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2014-09-29 – 2026-09-21
- Ordinarie
- 2000-05-01 – 2002-09-30
Riksdagsledamot
- Statsrådsersättare
- 2010-10-26 – 2014-09-29
- Statsrådsersättare
- 2010-10-19 – 2010-10-25
- Statsrådsersättare
- 2007-09-18 – 2010-10-18
- Statsrådsersättare
- 2006-10-26 – 2007-09-17
- Ersättare
- 1999-09-14 – 2000-04-30
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2006-11-15 – 2008-03-06
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2019-06-24
- Ledamot
- 2008-03-06 – 2010-10-04
- Suppleant
- 2007-10-16 – 2008-03-06
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2011-09-30 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2011-09-29
Utrikesutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2015-01-29 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2015-01-28
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 1999-09-23 – 2000-04-30
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2000-05-01 – 2002-09-30
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2002-03-22 – 2002-09-29
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Deputerad
- 2024-05-23 – 2024-06-18
- Suppleant
- 2021-03-18 – 2021-04-21
- Suppleant
- 2020-11-10 – 2020-12-15
- Suppleant
- 2020-03-26 – 2020-09-13
- Suppleant
- 2019-11-14 – 2019-12-17
- Suppleant
- 2019-05-09 – 2019-06-12
- Suppleant
- 2018-11-15 – 2018-12-05
- Suppleant
- 2018-05-15 – 2018-06-14
- Suppleant
- 2017-11-14 – 2017-12-15
- Suppleant
- 2017-05-02 – 2017-06-14
- Suppleant
- 2016-11-15 – 2016-12-14
- Suppleant
- 2016-04-12 – 2016-05-25
- Suppleant
- 2015-11-17 – 2015-12-16
- Suppleant
- 2015-04-14 – 2015-06-16
- Suppleant
- 2014-11-20 – 2014-12-17
Bostadsutskottet
- Suppleant
- 2001-03-08 – 2002-03-21
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
- Suppleant
- 2014-10-15 – 2018-10-02
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2014-10-14
- Suppleant
- 2010-11-17 – 2014-10-07
- Suppleant
- 2006-11-15 – 2010-10-12
Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen
- Ordförande
- 2023-12-05 –
OSSE-delegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 – 2023-12-06
- Vice ordförande
- 2018-10-16 – 2022-10-09
- Ledamot
- 2018-10-09 – 2018-10-16
- Vice ordförande
- 2014-11-06 – 2018-10-09
- Ledamot
- 2014-10-14 – 2014-11-06
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2014-10-14
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 99–02 (ersättare 990914–000501) och 06– (statsrådsersättare 061026–140929). Ledamot trafikutskottet 06–08, konstitutionsutskottet 08–10, civilutskottet 10–14 och utrikesutskottet 14–. Suppleant skatteutskottet 99–00, socialförsäkringsutskottet 00–02, bostadsutskottet 01–02, socialutskottet 02, EU-nämnden 06–18, konstitutionsutskottet 07–08 och 18–22, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 14, 15, 16, 17, 18 och 19 samt försvarsutskottet 22–. Ledamot OSSE-delegationen 14 och 22– och vice ordförande 14–22. Suppleant OSSE-delegationen 10–14. Ledamot krigsdelegationen 22–.
Föräldrar
Ingenjören Arne Olsson och Zelly Zöller.
Utbildning
Gymnasieskola, vårdlinjen, Malmö, slutår 79. Leg. sjuksköterska, Sophiahemmets sjuksköterskehögskola 82. Fil.mag. socialvetenskap, Uppsala universitet 94.
Anställningar
Sjuksköterska, Ersta sjukhus 82–87. Klinikföreståndare, Långbro sjukhus 87–89. Klinikföreståndare, Karolinska sjukhuset 89–93. Högskoleadjunkt, Sophiahemmets sjuksköterskehögskola 94–99. Chefssjuksköterska, Karolinska universitetssjukhuset 03–04. Projektledare, Karolinska universitetssjukhuset 05–.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ersättare, Presstödsnämnden 09–14. OSCE PA (Organization for Security and Cooperation) Rapporteur General Committee on Political Affairs and Security 15–17, Vice President OSCE PA 2017–22, OSCE PA Rapporteur Assassination of Boris Nemtsov 19–20, OSCE PA ordförande Ad Hoc Committee on Migration 20–22, OSCE PA President 22–23, OSCE PA rapportör mänskliga rättigheter i Ukraina 23.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Stockholms kommun 06–. Ledamot, Hägerstens stadsdelsnämnd 95–98 och 02–06, gruppledare 02–06. Ersättare, socialdistriktsnämnd Skärholmen, Stockholms kommun 91–94. Landstingsfullmäktig, Stockholms läns landsting 94–00 och 02–06. Styrelseledamot, Sydvästra sjukvårdsområdet 94–98. Ledamot, landstingsstyrelsen 98–00 och 02–06. Ordförande, tandvårdsnämnden 98–00. Ledamot, personalutskottet 98–00. Vice ordförande, medicinsk programberedning 02–06. Ledamot, ägarutskottet 02–06. Styrelseledamot, Landstingshuset AB.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, Moderat skolungdom i Malmö 86–89. Ledamot, Moderaternas lokalförening i Skärholmen 92–96, Moderaternas lokalförening i Hägersten 97–05, ordförande 99, vice ordförande 00–04 och Moderaternas lokalförening i Brännkyrka 07–. Ledamot, Moderaternas förbundsstyrelse, Stockholms stad 97–07. Studeranderepresentant, Sophiahemmets sjuksköterskehögskolas styrelse 81 och stipendienämnd 81. Styrelseledamot 84, Fria moderata studentföreningen i Stockholm, ordförande 85. Styrelseledamot, bostadsrättsföreningen Kettingen 84–87. Studeranderepresentant, sociologiska institutionens styrelse, Uppsala universitet 86. Styrelseledamot, Föreningen Skärholmens gård 91–93 och Skärholmens civilförsvarsförening 91–93. Ombud, Lärarnas riksförbund, Sophiahemmets sjuksköterskeskola 97–99. Ordförande, Forum för Uppfinningar och Innovationer 06–10, Ordförande, Parliamentarians for Global Action, Sverige 10–, Treasure, Parliamentarians for Global Action (PGA) 11–15, Member Executive Board PGA 15–16, Chair International Council PGA 16–17. President Parliamentarians for Global Action 17–. Vice Chair, European Women Union, Healthcommission 02–06. Ordförande, Europeiska Kvinnounionen, Hälsokommissionen, Sverige 00–06 och Rotary Älvsjö, styrelseledamot 09–12. Öppna Moderater, ledamot förbundsstyrelse 14–17. President OSCE PA EPP and Likeminded 18–.
Bostadsort
Stockholm
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Transporter på räls
Motion 2008/09:T489 av Margareta Cederfelt och Maria Plass (m)
Motion till riksdagen 2008/09:T489 av Margareta Cederfelt och Maria Plass m Transporter på räls m1655 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att kartlägga vilka delar av det svenska järnvägsnätet som inte är elektrifierade, utarbeta en plan för- Inlämnad
- 2008-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2008/09:TU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
EU-patent
Motion 2008/09:N383 av Margareta Cederfelt (m)
Motion till riksdagen 2008/09:N383 av Margareta Cederfelt m EU-patent m1828 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett gemensamt EU-patent. Motivering Immaterialrättsfrågornas betydelse har vuxit markant i takt med den ökade globaliseringen. Det- Inlämnad
- 2008-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2009/10:NU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Diagnoser i tandvårdsförsäkringen
Motion 2008/09:So495 av Margareta Cederfelt (m)
Motion till riksdagen 2008/09:So495 av Margareta Cederfelt m Diagnoser i tandvårdsförsäkringen m1707 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att genomföra en översyn av tandvårdsförsäkringen i syfte att inkludera fler medicinska diagnoser. Motivering- Inlämnad
- 2008-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2008/09:SoU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Tandvårdsförsäkring
Motion 2008/09:So494 av Margareta Cederfelt (m)
Motion till riksdagen 2008/09:So494 av Margareta Cederfelt m Tandvårdsförsäkring m1690 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en utvidgad tandvårdsreform. Motivering Med lagen om det reformerade högkostnadsskyddet för tandvård har de ekonomiska- Inlämnad
- 2008-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2008/09:SoU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Informationsinsats om tandvårdsstöd
Motion 2008/09:So493 av Margareta Cederfelt och Walburga Habsburg Douglas (m)
Motion till riksdagen 2008/09:So493 av Margareta Cederfelt och Walburga Habsburg Douglas m Informationsinsats om tandvårdsstöd m1695 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en riktad informationsinsats om tandvårdsstödet. Motivering Okunskapen om- Inlämnad
- 2008-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2008/09:SoU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Illegal sprit
Motion 2008/09:Sk500 av Margareta Cederfelt och Hans Rothenberg (m)
Motion till riksdagen 2008/09:Sk500 av Margareta Cederfelt och Hans Rothenberg m Illegal sprit m1762 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att minska den illegala spritens andel av alkoholkonsumtionen. Motivering Införseln av alkohol till Sverige- Inlämnad
- 2008-10-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2008/09:SkU26
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Registreringen hos kronofogden vid oriktigt betalningsföreläggande
Motion 2008/09:Fi277 av Margareta Cederfelt och Hans Rothenberg (m)
Motion till riksdagen 2008/09:Fi277 av Margareta Cederfelt och Hans Rothenberg m Registreringen hos kronofogden vid oriktigt betalningsföreläggande m1795 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om oriktiga betalningsförelägganden. Motivering När en- Inlämnad
- 2008-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2008/09:FiU33
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Fler åtgärder för att minska antalet våldtäkter i Sverige
Motion 2008/09:Ju409 av Margareta Cederfelt och Lars-Arne Staxäng (m)
Motion till riksdagen 2008/09:Ju409 av Margareta Cederfelt och Lars-Arne Staxäng m Fler åtgärder för att minska antalet våldtäkter i Sverige m1680 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kemisk kastrering. Motivering En våldtäkt är en av de värsta- Inlämnad
- 2008-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2008/09:JuU21
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Införande av en tjänstegaranti i statlig verksamhet
Motion 2008/09:K395 av Margareta Cederfelt och Curt Linderoth (m)
Motion till riksdagen 2008/09:K395 av Margareta Cederfelt och Curt Linderoth m Införande av en tjänstegaranti i statlig verksamhet m1788 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa en tjänstegaranti i den statliga verksamheten. Motivering- Inlämnad
- 2008-10-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2008/09:KU13
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Riksdagsledamöters inkomstgaranti
Motion 2008/09:K394 av Margareta Pålsson och Margareta Cederfelt (m)
Motion till riksdagen 2008/09:K394 av Margareta Pålsson och Margareta Cederfelt m Riksdagsledamöters inkomstgaranti Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för riksdagsstyrelsen som sin mening vad som anförs i motionen om riksdagsledamöters inkomstgaranti. Motivering En av de- Inlämnad
- 2008-10-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2008/09:KU15
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Svensk ambassad i Georgien
Motion 2008/09:K350 av Margareta Cederfelt (m)
Motion till riksdagen 2008/09:K350 av Margareta Cederfelt m Svensk ambassad i Georgien m1832 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att öppna en svensk ambassad i Georgien. Motivering De senaste månadernas oroligheter i Kaukasien har föranlett- Inlämnad
- 2008-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2008/09:KU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Innovationsfinansieringen
Motion 2008/09:N384 av Lars-Arne Staxäng och Margareta Cederfelt (m)
Motion till riksdagen 2008/09:N384 av Lars-Arne Staxäng och Margareta Cederfelt m Innovationsfinansieringen m1804 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om förbättrad innovationsfinansiering. Motivering Svenska innovatörer utanför högskolesystemet- Inlämnad
- 2008-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2008/09:NU25
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
ACTA-avtalet och friheten på Internet
Motion 2008/09:N433 av Karl Sigfrid m.fl. (m)
Motion till riksdagen 2008/09:N433 av Karl Sigfrid m.fl. m ACTA-avtalet och friheten på Internet Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige bör verka för att ACTA-avtalet förhandlas fram i full öppenhet. Riksdagen- Inlämnad
- 2008-10-07
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2008/09:NU11 2009/10:NU9
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Arbetsgivaravgifter för mindre företag
Motion 2008/09:Sf333 av Margareta Cederfelt (m)
Motion till riksdagen 2008/09:Sf333 av Margareta Cederfelt m Arbetsgivaravgifter för mindre företag m1887 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om arbetsgivaravgifter för mindre företagare. Motivering Den i höstbudgeten föreslagna sänkningen av arbetsgivaravgifter- Inlämnad
- 2008-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2008/09:SfU5
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Svenska kyrkans affärsverksamhet
Motion 2008/09:Kr334 av Margareta Cederfelt (m)
Motion till riksdagen 2008/09:Kr334 av Margareta Cederfelt m Svenska kyrkans affärsverksamhet m1758 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om de statliga bidragen till kyrkan och EU:s konkurrensregler. Motivering Svenska kyrkan är fristående från- Inlämnad
- 2008-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2008/09:KrU6
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Stockholms stränder
Motion 2008/09:MJ463 av Margareta Cederfelt (m)
Motion till riksdagen 2008/09:MJ463 av Margareta Cederfelt m Stockholms stränder m1924 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att värna Stockholms och Mälardalens stränder. Motivering Just nu ses strandskyddsbestämmelserna över. Orsaken till översynen- Inlämnad
- 2008-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2008/09:MJU13
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Villkoren för vingårdar och gästgiverier
Motion 2008/09:So496 av Margareta Cederfelt och Walburga Habsburg Douglas (m)
Motion till riksdagen 2008/09:So496 av Margareta Cederfelt och Walburga Habsburg Douglas m Villkoren för vingårdar och gästgiverier m1938 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vingårdar och gästgiverier. Motivering Det kan tyckas märkligt på våra- Inlämnad
- 2008-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2008/09:SoU12
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Muntlig framställning i skolan
Motion 2008/09:Ub303 av Hans Rothenberg och Margareta Cederfelt (m)
Motion till riksdagen 2008/09:Ub303 av Hans Rothenberg och Margareta Cederfelt m Muntlig framställning i skolan m1598 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att öka inslagen av retorik och muntlig framställning i förskolan, grundskolan och på gymnasiet.- Inlämnad
- 2008-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2008/09:UbU7
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Ändrad placering i kammaren
Motion 2008/09:K351 av Margareta Cederfelt (m)
Motion till riksdagen 2008/09:K351 av Margareta Cederfelt m Ändrad placering i kammaren m1759 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för riksdagsstyrelsen som sin mening vad som anförs i motionen om ändrad placering av riksdagsledamöterna i kammaren. Motivering Av tradition är riksdagens ledamöter placerade- Inlämnad
- 2008-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2008/09:KU15
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Skog och klimat
Motion 2008/09:MJ464 av Margareta Cederfelt m.fl. (m)
Motion till riksdagen 2008/09:MJ464 av Margareta Cederfelt m.fl. m Skog och klimat m1652 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utveckla svensk skogsnäring. Motivering Att verka för en bättre miljö handlar om mer än regleringar och förbud.- Inlämnad
- 2008-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2008/09:MJU28
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag