Margareta Cederfelt (M)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Stockholms kommun, plats 5
- Titel
- Leg. sjuksköterska/fil.mag.
- Född år
- 1959
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- Telefon
- 08-786 42 82
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Utrikesutskottet
Ledamot
Försvarsutskottet
Suppleant
Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen
Ordförande
Krigsdelegationen
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2014-09-29 – 2026-09-21
- Ordinarie
- 2000-05-01 – 2002-09-30
Riksdagsledamot
- Statsrådsersättare
- 2010-10-26 – 2014-09-29
- Statsrådsersättare
- 2010-10-19 – 2010-10-25
- Statsrådsersättare
- 2007-09-18 – 2010-10-18
- Statsrådsersättare
- 2006-10-26 – 2007-09-17
- Ersättare
- 1999-09-14 – 2000-04-30
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2006-11-15 – 2008-03-06
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2019-06-24
- Ledamot
- 2008-03-06 – 2010-10-04
- Suppleant
- 2007-10-16 – 2008-03-06
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2011-09-30 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2011-09-29
Utrikesutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2015-01-29 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2015-01-28
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 1999-09-23 – 2000-04-30
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2000-05-01 – 2002-09-30
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2002-03-22 – 2002-09-29
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Deputerad
- 2024-05-23 – 2024-06-18
- Suppleant
- 2021-03-18 – 2021-04-21
- Suppleant
- 2020-11-10 – 2020-12-15
- Suppleant
- 2020-03-26 – 2020-09-13
- Suppleant
- 2019-11-14 – 2019-12-17
- Suppleant
- 2019-05-09 – 2019-06-12
- Suppleant
- 2018-11-15 – 2018-12-05
- Suppleant
- 2018-05-15 – 2018-06-14
- Suppleant
- 2017-11-14 – 2017-12-15
- Suppleant
- 2017-05-02 – 2017-06-14
- Suppleant
- 2016-11-15 – 2016-12-14
- Suppleant
- 2016-04-12 – 2016-05-25
- Suppleant
- 2015-11-17 – 2015-12-16
- Suppleant
- 2015-04-14 – 2015-06-16
- Suppleant
- 2014-11-20 – 2014-12-17
Bostadsutskottet
- Suppleant
- 2001-03-08 – 2002-03-21
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
- Suppleant
- 2014-10-15 – 2018-10-02
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2014-10-14
- Suppleant
- 2010-11-17 – 2014-10-07
- Suppleant
- 2006-11-15 – 2010-10-12
Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen
- Ordförande
- 2023-12-05 –
OSSE-delegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 – 2023-12-06
- Vice ordförande
- 2018-10-16 – 2022-10-09
- Ledamot
- 2018-10-09 – 2018-10-16
- Vice ordförande
- 2014-11-06 – 2018-10-09
- Ledamot
- 2014-10-14 – 2014-11-06
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2014-10-14
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 99–02 (ersättare 990914–000501) och 06– (statsrådsersättare 061026–140929). Ledamot trafikutskottet 06–08, konstitutionsutskottet 08–10, civilutskottet 10–14 och utrikesutskottet 14–. Suppleant skatteutskottet 99–00, socialförsäkringsutskottet 00–02, bostadsutskottet 01–02, socialutskottet 02, EU-nämnden 06–18, konstitutionsutskottet 07–08 och 18–22, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 14, 15, 16, 17, 18 och 19 samt försvarsutskottet 22–. Ledamot OSSE-delegationen 14 och 22– och vice ordförande 14–22. Suppleant OSSE-delegationen 10–14. Ledamot krigsdelegationen 22–.
Föräldrar
Ingenjören Arne Olsson och Zelly Zöller.
Utbildning
Gymnasieskola, vårdlinjen, Malmö, slutår 79. Leg. sjuksköterska, Sophiahemmets sjuksköterskehögskola 82. Fil.mag. socialvetenskap, Uppsala universitet 94.
Anställningar
Sjuksköterska, Ersta sjukhus 82–87. Klinikföreståndare, Långbro sjukhus 87–89. Klinikföreståndare, Karolinska sjukhuset 89–93. Högskoleadjunkt, Sophiahemmets sjuksköterskehögskola 94–99. Chefssjuksköterska, Karolinska universitetssjukhuset 03–04. Projektledare, Karolinska universitetssjukhuset 05–.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ersättare, Presstödsnämnden 09–14. OSCE PA (Organization for Security and Cooperation) Rapporteur General Committee on Political Affairs and Security 15–17, Vice President OSCE PA 2017–22, OSCE PA Rapporteur Assassination of Boris Nemtsov 19–20, OSCE PA ordförande Ad Hoc Committee on Migration 20–22, OSCE PA President 22–23, OSCE PA rapportör mänskliga rättigheter i Ukraina 23.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Stockholms kommun 06–. Ledamot, Hägerstens stadsdelsnämnd 95–98 och 02–06, gruppledare 02–06. Ersättare, socialdistriktsnämnd Skärholmen, Stockholms kommun 91–94. Landstingsfullmäktig, Stockholms läns landsting 94–00 och 02–06. Styrelseledamot, Sydvästra sjukvårdsområdet 94–98. Ledamot, landstingsstyrelsen 98–00 och 02–06. Ordförande, tandvårdsnämnden 98–00. Ledamot, personalutskottet 98–00. Vice ordförande, medicinsk programberedning 02–06. Ledamot, ägarutskottet 02–06. Styrelseledamot, Landstingshuset AB.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, Moderat skolungdom i Malmö 86–89. Ledamot, Moderaternas lokalförening i Skärholmen 92–96, Moderaternas lokalförening i Hägersten 97–05, ordförande 99, vice ordförande 00–04 och Moderaternas lokalförening i Brännkyrka 07–. Ledamot, Moderaternas förbundsstyrelse, Stockholms stad 97–07. Studeranderepresentant, Sophiahemmets sjuksköterskehögskolas styrelse 81 och stipendienämnd 81. Styrelseledamot 84, Fria moderata studentföreningen i Stockholm, ordförande 85. Styrelseledamot, bostadsrättsföreningen Kettingen 84–87. Studeranderepresentant, sociologiska institutionens styrelse, Uppsala universitet 86. Styrelseledamot, Föreningen Skärholmens gård 91–93 och Skärholmens civilförsvarsförening 91–93. Ombud, Lärarnas riksförbund, Sophiahemmets sjuksköterskeskola 97–99. Ordförande, Forum för Uppfinningar och Innovationer 06–10, Ordförande, Parliamentarians for Global Action, Sverige 10–, Treasure, Parliamentarians for Global Action (PGA) 11–15, Member Executive Board PGA 15–16, Chair International Council PGA 16–17. President Parliamentarians for Global Action 17–. Vice Chair, European Women Union, Healthcommission 02–06. Ordförande, Europeiska Kvinnounionen, Hälsokommissionen, Sverige 00–06 och Rotary Älvsjö, styrelseledamot 09–12. Öppna Moderater, ledamot förbundsstyrelse 14–17. President OSCE PA EPP and Likeminded 18–.
Bostadsort
Stockholm
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Sveriges tillträde till FN:s vapenhandelsfördrag
Betänkande 2013/14:UU8
Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att Sverige ska tillträda FN:s vapenhandelsfördrag.
Fördraget ställer krav på de länder som ansluter sig att ha en nationell kontroll över den internationella handeln med försvarsmateriel, och att länderna sätter upp normer för sin kontroll.
Riksdagen anser att det kommer att kunna bidra till att motverka oansvarig och okontrollerad internationell handel med konventionella vapen.
Konventionen är bindande och börjar gälla när minst femtio länder har anslutit sig. Det bedöms kunna ske i slutet av 2014 eller början av 2015.
- Behandlade dokument
- 3
- Förslagspunkter
- 2
- Reservationer
- 1
- Anföranden och repliker
- 14, 68 minuter
- Beredning
- 2014-04-15
- Justering
- 2014-05-08
- Debatt
- 2014-06-10
- Beslut
- 2014-06-10
Ersättningsrätt
Betänkande 2013/14:CU14
Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om ersättningsrättsliga frågor. Motionerna handlar om obligatorisk hemförsäkring, möjligheten att teckna personförsäkring, flytträtt för skadeförsäkringar och information vid försäkringsfall. Andra motioner handlar om trafikförsäkringsavgift, handläggning av bland annat trafikskadeärenden, ideellt skadestånd och skadeståndsansvar vid radiologiska olyckor.
- Behandlade dokument
- 12
- Förslagspunkter
- 8
- Reservationer
- 3
- Anföranden och repliker
- 17, 78 minuter
- Beredning
- 2013-12-05
- Justering
- 2014-01-16
- Debatt
- 2014-01-29
- Beslut
- 2014-01-29
Sjöfylleri
Betänkande 2013/14:CU12
Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2011, 2012 och 2013 om sjöfylleri. I motionerna föreslås att riksdagen ska göra tillkännagivanden om att regeringen bör utvärdera bestämmelserna om sjöfylleri från 2010.
- Behandlade dokument
- 12
- Förslagspunkter
- 1
- Anföranden och repliker
- 6, 24 minuter
- Beredning
- 2013-12-05
- Justering
- 2014-01-16
- Debatt
- 2014-01-29
- Beslut
- 2014-01-29
Associationsrätt m.m
Betänkande 2013/14:CU8
Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om bland annat associationsrätt. Motionerna handlar om könsfördelningen i bland annat bolagsstyrelser, avskaffande av kravet på aktiekapital, avskaffande av kravet på bolagsstämma, arbete i bolagsstyrelser och jämställdhetsredovisning. Andra motioner handlar om standard för finansiell rapportering, avskrivningstakt för goodwillvärden, lagen om ekonomiska föreningar, regler för socialt företagande, stiftelselagen och ytterligare lagstiftning om franchising.
- Behandlade dokument
- 17
- Förslagspunkter
- 11
- Reservationer
- 6
- Anföranden och repliker
- 12, 69 minuter
- Beredning
- 2013-12-05
- Justering
- 2014-01-16
- Debatt
- 2014-01-29
- Beslut
- 2014-01-29
Fler organdonationer med nya rutiner
Motion 2013/14:So621 av Finn Bengtsson m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2013/14:So621 av Finn Bengtsson m.fl. M Fler organdonationer med nya rutiner M1915 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ytterligare en översyn av rutinerna för organdonationer. Bakgrund Bristen på organdonatorer har varit- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:SoU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Kvinnliga entreprenörer
Motion 2013/14:N375 av Annicka Engblom och Margareta Cederfelt (M)
Motion till riksdagen 2013/14:N375 av Annicka Engblom och Margareta Cederfelt M Kvinnliga entreprenörer M1484 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att lån och bidrag som kan sökas av uppfinnare och innovatörer i vissa fall ska kunna vara riktade- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2013/14:NU12
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Ökat företagande på landsbygden
Motion 2013/14:N434 av Margareta Cederfelt (M)
Motion till riksdagen 2013/14:N434 av Margareta Cederfelt M Ökat företagande på landsbygden M1847 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att stödja en utveckling mot ökat företagande på landsbygden i syfte att fler personer- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:NU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Översyn av reglerna om adressändring
Motion 2013/14:Sk218 av Lars-Arne Staxäng och Margareta Cederfelt (M)
Motion till riksdagen 2013/14:Sk218 av Lars-Arne Staxäng och Margareta Cederfelt M Översyn av reglerna om adressändring M1232 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om möjligheten att göra en översyn av reglerna om folkbokföring och adressändring.- Inlämnad
- 2013-09-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:SkU20
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Bättre kvalitet inom hemtjänsten
Motion 2013/14:So470 av Margareta Cederfelt och Annicka Engblom (M)
Motion till riksdagen 2013/14:So470 av Margareta Cederfelt och Annicka Engblom M Bättre kvalitet inom hemtjänsten M1696 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om bättre kvalitet inom hemtjänsten och att överväga en översyn av LOV:s utformning. Motivering- Inlämnad
- 2013-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:SoU11
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Öka antalet kvinnor som uppfinner
Motion 2013/14:N315 av Margareta Cederfelt (M)
Motion till riksdagen 2013/14:N315 av Margareta Cederfelt M Öka antalet kvinnor som uppfinner M1825 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över strukturer för att öka antalet kvinnor som uppfinner. Motivering Uppfinningar är en viktig grund- Inlämnad
- 2013-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:NU12
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Placeringen i kammaren
Motion 2013/14:K299 av Margareta Cederfelt och Amir Adan (M)
Motion till riksdagen 2013/14:K299 av Margareta Cederfelt och Amir Adan M Placeringen i kammaren M1692 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för riksdagsstyrelsen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över placeringen i kammaren. Motivering Av tradition är riksdagens ledamöter placerade efter- Inlämnad
- 2013-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:KU46
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Översyn av lagstiftning gällande omskärelse
Motion 2013/14:So424 av Margareta Cederfelt (M)
Motion till riksdagen 2013/14:So424 av Margareta Cederfelt M Översyn av lagstiftning gällande omskärelse M1695 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om möjligheten att se över lagstiftningen rörande omskärelse av omyndiga pojkar i Sverige. Motivering- Inlämnad
- 2013-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:SoU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Ökad kunskap om hiv
Motion 2013/14:So423 av Margareta Cederfelt (M)
Motion till riksdagen 2013/14:So423 av Margareta Cederfelt M Ökad kunskap om hiv M1694 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att öka kunskapen och medvetenheten om hiv. Motivering Kunskapen om hiv bör bli större än vad den är idag. Många av dagens- Inlämnad
- 2013-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:SoU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Översyn av lärarundantaget vid forskning
Motion 2013/14:Ub362 av Margareta Cederfelt (M)
Motion till riksdagen 2013/14:Ub362 av Margareta Cederfelt M Översyn av lärarundantaget vid forskning M1756 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om lärarundantaget. Motivering Sverige har en historia av att vara ett idérikt och innovativt land.- Inlämnad
- 2013-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:UbU14
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Särskilt stöd för enskilda innovatörer
Motion 2013/14:N314 av Margareta Cederfelt (M)
Motion till riksdagen 2013/14:N314 av Margareta Cederfelt M Särskilt stöd för enskilda innovatörer M1765 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att möjligheterna till särskilt stöd för enskilda innovatörer, i fråga om patentskydd, bör ses över.- Inlämnad
- 2013-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:NU15
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Kortare handläggningstider vid miljöprövningar
Motion 2013/14:MJ354 av Margareta Cederfelt och Lars-Arne Staxäng (M)
Motion till riksdagen 2013/14:MJ354 av Margareta Cederfelt och Lars-Arne Staxäng M Kortare handläggningstider vid miljöprövningar M1691 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att korta handläggningstider vid miljöprövningar.- Inlämnad
- 2013-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:MJU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Åtgärder rörande vildsvin
Motion 2013/14:MJ353 av Margareta Cederfelt (M)
Motion till riksdagen 2013/14:MJ353 av Margareta Cederfelt M Åtgärder rörande vildsvin M1698 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att överväga att se över vilka ytterligare åtgärder som kan vidtas för att minska vildsvinspopulationens storlek- Inlämnad
- 2013-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:MJU19
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Åtgärder för att värna patent
Motion 2013/14:N288 av Andreas Norlén m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2013/14:N288 av Andreas Norlén m.fl. M Åtgärder för att värna patent M1279 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en genomgång av i vilken omfattning som svenska patent blir föremål för intrång i andra länder samt vissa näraliggande- Inlämnad
- 2013-10-03
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2013/14:JuU1 2013/14:NU15
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag