Margareta Cederfelt (M)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Stockholms kommun, plats 5
- Titel
- Leg. sjuksköterska/fil.mag.
- Född år
- 1959
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- Telefon
- 08-786 42 82
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Utrikesutskottet
Ledamot
Försvarsutskottet
Suppleant
Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen
Ordförande
Krigsdelegationen
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2014-09-29 – 2026-09-21
- Ordinarie
- 2000-05-01 – 2002-09-30
Riksdagsledamot
- Statsrådsersättare
- 2010-10-26 – 2014-09-29
- Statsrådsersättare
- 2010-10-19 – 2010-10-25
- Statsrådsersättare
- 2007-09-18 – 2010-10-18
- Statsrådsersättare
- 2006-10-26 – 2007-09-17
- Ersättare
- 1999-09-14 – 2000-04-30
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2006-11-15 – 2008-03-06
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2019-06-24
- Ledamot
- 2008-03-06 – 2010-10-04
- Suppleant
- 2007-10-16 – 2008-03-06
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2011-09-30 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2011-09-29
Utrikesutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2015-01-29 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2015-01-28
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 1999-09-23 – 2000-04-30
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2000-05-01 – 2002-09-30
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2002-03-22 – 2002-09-29
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Deputerad
- 2024-05-23 – 2024-06-18
- Suppleant
- 2021-03-18 – 2021-04-21
- Suppleant
- 2020-11-10 – 2020-12-15
- Suppleant
- 2020-03-26 – 2020-09-13
- Suppleant
- 2019-11-14 – 2019-12-17
- Suppleant
- 2019-05-09 – 2019-06-12
- Suppleant
- 2018-11-15 – 2018-12-05
- Suppleant
- 2018-05-15 – 2018-06-14
- Suppleant
- 2017-11-14 – 2017-12-15
- Suppleant
- 2017-05-02 – 2017-06-14
- Suppleant
- 2016-11-15 – 2016-12-14
- Suppleant
- 2016-04-12 – 2016-05-25
- Suppleant
- 2015-11-17 – 2015-12-16
- Suppleant
- 2015-04-14 – 2015-06-16
- Suppleant
- 2014-11-20 – 2014-12-17
Bostadsutskottet
- Suppleant
- 2001-03-08 – 2002-03-21
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
- Suppleant
- 2014-10-15 – 2018-10-02
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2014-10-14
- Suppleant
- 2010-11-17 – 2014-10-07
- Suppleant
- 2006-11-15 – 2010-10-12
Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen
- Ordförande
- 2023-12-05 –
OSSE-delegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 – 2023-12-06
- Vice ordförande
- 2018-10-16 – 2022-10-09
- Ledamot
- 2018-10-09 – 2018-10-16
- Vice ordförande
- 2014-11-06 – 2018-10-09
- Ledamot
- 2014-10-14 – 2014-11-06
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2014-10-14
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 99–02 (ersättare 990914–000501) och 06– (statsrådsersättare 061026–140929). Ledamot trafikutskottet 06–08, konstitutionsutskottet 08–10, civilutskottet 10–14 och utrikesutskottet 14–. Suppleant skatteutskottet 99–00, socialförsäkringsutskottet 00–02, bostadsutskottet 01–02, socialutskottet 02, EU-nämnden 06–18, konstitutionsutskottet 07–08 och 18–22, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 14, 15, 16, 17, 18 och 19 samt försvarsutskottet 22–. Ledamot OSSE-delegationen 14 och 22– och vice ordförande 14–22. Suppleant OSSE-delegationen 10–14. Ledamot krigsdelegationen 22–.
Föräldrar
Ingenjören Arne Olsson och Zelly Zöller.
Utbildning
Gymnasieskola, vårdlinjen, Malmö, slutår 79. Leg. sjuksköterska, Sophiahemmets sjuksköterskehögskola 82. Fil.mag. socialvetenskap, Uppsala universitet 94.
Anställningar
Sjuksköterska, Ersta sjukhus 82–87. Klinikföreståndare, Långbro sjukhus 87–89. Klinikföreståndare, Karolinska sjukhuset 89–93. Högskoleadjunkt, Sophiahemmets sjuksköterskehögskola 94–99. Chefssjuksköterska, Karolinska universitetssjukhuset 03–04. Projektledare, Karolinska universitetssjukhuset 05–.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ersättare, Presstödsnämnden 09–14. OSCE PA (Organization for Security and Cooperation) Rapporteur General Committee on Political Affairs and Security 15–17, Vice President OSCE PA 2017–22, OSCE PA Rapporteur Assassination of Boris Nemtsov 19–20, OSCE PA ordförande Ad Hoc Committee on Migration 20–22, OSCE PA President 22–23, OSCE PA rapportör mänskliga rättigheter i Ukraina 23.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Stockholms kommun 06–. Ledamot, Hägerstens stadsdelsnämnd 95–98 och 02–06, gruppledare 02–06. Ersättare, socialdistriktsnämnd Skärholmen, Stockholms kommun 91–94. Landstingsfullmäktig, Stockholms läns landsting 94–00 och 02–06. Styrelseledamot, Sydvästra sjukvårdsområdet 94–98. Ledamot, landstingsstyrelsen 98–00 och 02–06. Ordförande, tandvårdsnämnden 98–00. Ledamot, personalutskottet 98–00. Vice ordförande, medicinsk programberedning 02–06. Ledamot, ägarutskottet 02–06. Styrelseledamot, Landstingshuset AB.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, Moderat skolungdom i Malmö 86–89. Ledamot, Moderaternas lokalförening i Skärholmen 92–96, Moderaternas lokalförening i Hägersten 97–05, ordförande 99, vice ordförande 00–04 och Moderaternas lokalförening i Brännkyrka 07–. Ledamot, Moderaternas förbundsstyrelse, Stockholms stad 97–07. Studeranderepresentant, Sophiahemmets sjuksköterskehögskolas styrelse 81 och stipendienämnd 81. Styrelseledamot 84, Fria moderata studentföreningen i Stockholm, ordförande 85. Styrelseledamot, bostadsrättsföreningen Kettingen 84–87. Studeranderepresentant, sociologiska institutionens styrelse, Uppsala universitet 86. Styrelseledamot, Föreningen Skärholmens gård 91–93 och Skärholmens civilförsvarsförening 91–93. Ombud, Lärarnas riksförbund, Sophiahemmets sjuksköterskeskola 97–99. Ordförande, Forum för Uppfinningar och Innovationer 06–10, Ordförande, Parliamentarians for Global Action, Sverige 10–, Treasure, Parliamentarians for Global Action (PGA) 11–15, Member Executive Board PGA 15–16, Chair International Council PGA 16–17. President Parliamentarians for Global Action 17–. Vice Chair, European Women Union, Healthcommission 02–06. Ordförande, Europeiska Kvinnounionen, Hälsokommissionen, Sverige 00–06 och Rotary Älvsjö, styrelseledamot 09–12. Öppna Moderater, ledamot förbundsstyrelse 14–17. President OSCE PA EPP and Likeminded 18–.
Bostadsort
Stockholm
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Fler företag i Sverige
Skriftlig fråga 2015/16:1554 av Margareta Cederfelt (M)
Fråga 2015/16:1554 Fler företag i Sverige av Margareta Cederfelt M till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Det svenska välståndet bygger på ett aktivt näringsliv. Detta kan tyckas självklart men förtjänar att lyftas fram om och om igen. För ett aktivt företagande behövs det såväl att nya företag grundas- Inlämnad
- 2016-08-31
- Besvarare
- Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
Regelförenklingar för näringslivet
Skriftlig fråga 2015/16:1553 av Margareta Cederfelt (M)
Fråga 2015/16:1553 Regelförenklingar för näringslivet av Margareta Cederfelt M till Finansminister Magdalena Andersson S Regeringen har aviserat att den avser att kraftigt inskränka avdragsrätten för företagens representation. Målsättningen med den inskränkta avdragsrätten beskrivs som en regelförenkling. Samtidigt anger- Inlämnad
- 2016-08-31
- Besvarare
- Finansminister Magdalena Andersson (S)
Moderniserad rekrytering
Skriftlig fråga 2015/16:1551 av Margareta Cederfelt (M)
Fråga 2015/16:1551 Moderniserad rekrytering av Margareta Cederfelt M till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson S Annonsering av lediga arbeten ska annonseras på ett sådant sätt att det kan sökas av samtliga EU-medborgare. I dag tolkas detta som att arbetet ska annonseras via Arbetsförmedlingen eller- Inlämnad
- 2016-08-31
- Besvarare
- Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
Åtgärder för sänkt sjukfrånvaro
Skriftlig fråga 2015/16:1550 av Margareta Cederfelt (M)
Fråga 2015/16:1550 Åtgärder för sänkt sjukfrånvaro av Margareta Cederfelt M till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll S Sjukfrånvaron inom arbetsmarknaden är stigande, och det finns stor risk för att ökningen kommer att fortsätta. Årligen är 94 000 anställda sjukskrivna mer än 90 dagar per år, och 60 000 anställda- Inlämnad
- 2016-08-31
- Besvarare
- Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)
Åtgärder för ett ökat byggande
Skriftlig fråga 2015/16:1414 av Margareta Cederfelt (M)
Fråga 2015/16:1414 Åtgärder för ett ökat byggande av Margareta Cederfelt M till Statsrådet Peter Eriksson MP Regeringens förslag för ökat byggande lämnar mycket att önska. För att åstadkomma ett ökat byggande behövs såväl andra som fler åtgärder än de av regeringen föreslagna åtgärderna. För att nämna några problemområden:- Inlämnad
- 2016-06-29
- Besvarare
- Statsrådet Peter Eriksson (MP)
Översyn av stödet till oberoende demokratiorganisationer i Ryssland
Skriftlig fråga 2015/16:1413 av Margareta Cederfelt (M)
Fråga 2015/16:1413 Översyn av stödet till oberoende demokratiorganisationer i Ryssland av Margareta Cederfelt M till Statsrådet Isabella Lövin MP Vid mitten av 00-talet uppgick det svenska stödet till oberoende demokratiorganisationer i Ryssland till ca 100 miljoner kronor. Därefter skar alliansregeringen ned biståndet- Inlämnad
- 2016-06-29
- Besvarare
- Utrikesminister Margot Wallström (S)
Åtgärder för en mer företagsvänlig politik
Skriftlig fråga 2015/16:1412 av Margareta Cederfelt (M)
Fråga 2015/16:1412 Åtgärder för en mer företagsvänlig politik av Margareta Cederfelt M till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Företagsklimatet i Sverige är sämre än på länge, vilket är allvarligt. I en undersökning om företagsklimatet utförd av Svenskt Näringsliv och riktad direkt till företagare visade- Inlämnad
- 2016-06-29
- Besvarare
- Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
Hot mot kvinnojourer
Skriftlig fråga 2015/16:1417 av Margareta Cederfelt (M)
Fråga 2015/16:1417 Hot mot kvinnojourer av Margareta Cederfelt M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Det är inte enbart enskilda kvinnor som utsätts för hot utan också kvinnojourer. Hoten kan handla om uthängningar på sociala medier, förföljelse, försändelser till bostadsadressen samt anonyma telefonsamtal.- Inlämnad
- 2016-06-29
- Besvarare
- Statsrådet Anders Ygeman (S)
Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik
Betänkande 2015/16:UU15
Riksdagen har tagit ställning till motionsförslag som handlar om situationen för de mänskliga rättigheterna med mera i Kina, Kuba, Myanmar, Nigeria, Nordkorea, Pakistan, Ryssland och Somaliland.
Riksdagen riktar två uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, till regeringen när det gäller Kuba och Ryssland. Tillkännagivandena handlar om allt det som sägs om Kuba och Ryssland i betänkandet 2015/16: UU15 - Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik. Därmed sa riksdagen delvis ja till motionsförslag om Kuba och Ryssland.
Riksdagen sa samtidigt nej till övriga motionsförslag, främst med hänvisning till pågående arbete.
- Behandlade dokument
- 39
- Förslagspunkter
- 9
- Reservationer
- 5
- Anföranden och repliker
- 20, 92 minuter
- Justering
- 2016-05-26
- Bordläggning
- 2016-06-08
- Debatt
- 2016-06-09
- Beslut
- 2016-06-15
Frågestund
Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund MP Utrikesminister Margot Wallström S Samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan S Civilminister Ardalan Shekarabi S Finansmarknads- och konsumentminister- Datum
- 2016-06-09
Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE)
Betänkande 2015/16:UU14
Sveriges delegation till OSSE:s parlamentariska församling har lämnat en redogörelse till riksdagen om arbetet i OSSE, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa. Utrikesutskottet noterar att OSSE:s arbete under 2015 dominerades av konflikten i östra Ukraina, som är orsakad av den ryska aggressionen mot landet. Utskottet ser positivt på OSSE:s arbete för att försöka nå en politiskt hållbar lösning på konflikten. Utskottet noterar det mycket försämrade säkerhetspolitiska klimat som har uppkommit av konflikten. Slutligen understryker utskottet vikten av att den svenska delegationen även fortsättningsvis är pådrivande för att stärka OSSE:s jämställdhetsarbete.
Riksdagen lade redogörelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.
- Behandlade dokument
- 1
- Förslagspunkter
- 1
- Anföranden och repliker
- 11, 43 minuter
- Justering
- 2016-05-19
- Bordläggning
- 2016-06-08
- Debatt
- 2016-06-09
- Beslut
- 2016-06-09
Verksamheten i Europeiska unionen under 2015
Betänkande 2015/16:UU10
Utrikesutskottet har granskat regeringens skrivelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2015. Utskottet välkomnar skrivelsen och påpekar att den årliga skrivelsen utgör ett värdefullt instrument för att riksdagen ska kunna följa utvecklingen i EU och hur regeringen agerat inom unionen.
EU-samarbetet står inför stora utmaningar med stora flyktingströmmar, fruktansvärda terrorattacker och konflikter i både unionens södra och östra grannskap. Utskottet håller med regeringen om att EU och Sverige i en tid av osäkerhet och konflikter ska utgöra en stark röst för mänskliga rättigheter, demokrati, fred, rättsstatens principer och jämställdhet. Utskottet tycker att det behövs ett ännu starkare och mer enat agerande från EU. Utskottet anser också att EU:s framtida asylsystem bör uppnå en jämnare fördelning av asylsökande och vara långsiktigt hållbart. Dessutom måste fler lagliga vägar för flyktingar som vill söka asyl inom EU åstadkommas.
EU-dagordningen under 2015 har också präglats av Storbritanniens reformkrav på EU inför den kommande folkomröstningen. 23 juni röstar medborgarna om Storbritannien ska stanna kvar i EU eller inte. Utskottet betonar att Storbritannien är en viktig partner för Sverige i EU-samarbetet och det hoppas att landet ska förbli medlem. Med detta påpekande lade riksdagen ärendet till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.
- Behandlade dokument
- 16
- Förslagspunkter
- 16
- Reservationer
- 32
- Anföranden och repliker
- 22, 105 minuter
- Justering
- 2016-05-26
- Bordläggning
- 2016-06-07
- Debatt
- 2016-06-08
- Beslut
- 2016-06-09
Avtal om fördjupat partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kazakstan, å andra sidan
Betänkande 2015/16:UU20
EU har tecknat ett avtal om partnerskap och samarbete med Kazakstan, som ska godkännas av medlemsländerna. Avtalet är det första som EU har ingått med ett land i Centralasien. Det är tänkt som ett steg mot ökat EU-engagemang i regionen. Avtalet ger möjlighet till fördjupade politiska och ekonomiska förbindelser mellan EU och Kazakstan genom ökad handel och samarbete inom en rad olika områden.
Respekt för demokrati och mänskliga rättigheter är en viktig del av avtalet mellan EU och Kazakstan och riksdagen betonade vikten av att Sverige och EU aktivt driver på arbetet för demokratiska reformer och respekten för de mänskliga rättigheterna. Riksdagen delade vidare regeringens bedömning att avtalet är ett viktigt steg mot fördjupade politiska och ekonomiska förbindelser mellan EU och Kazakstan. Riksdagen sa ja till avtalet.
- Behandlade dokument
- 1
- Förslagspunkter
- 1
- Anföranden och repliker
- 1, 5 minuter
- Justering
- 2016-05-10
- Bordläggning
- 2016-05-17
- Debatt
- 2016-05-18
- Beslut
- 2016-05-18
OSSE:s resurser
Skriftlig fråga 2015/16:923 av Margareta Cederfelt (M)
Fråga 2015/16:923 OSSE:s resurser av Margareta Cederfelt M till Utrikesminister Margot Wallström S Den ryska aggressionen mot Ukraina fortsätter trots Minsköverenskommelserna 1 och 2. OSSE har från det att de ryska aggressionerna startade deltagit med närvaro av observatörer. Samtliga involverade är överens om att observatörerna- Inlämnad
- 2016-03-04
- Besvarare
- Utrikesminister Margot Wallström (S)
Utvecklingen i Turkiet
Skriftlig fråga 2015/16:866 av Margareta Cederfelt (M)
Fråga 2015/16:866 Utvecklingen i Turkiet av Margareta Cederfelt M till Utrikesminister Margot Wallström S Utvecklingen i Turkiet framstår som alltmer alarmerande. De senaste månaderna har det kommit många rapporter om militära attacker mot civila i de sydöstra delarna av Turkiet. Framför allt är det den kurdiska befolkningen- Inlämnad
- 2016-02-25
- Besvarare
- Utrikesminister Margot Wallström (S)
Kunskap om EU
Skriftlig fråga 2015/16:744 av Margareta Cederfelt (M)
Fråga 2015/16:744 Kunskap om EU av Margareta Cederfelt M till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke MP Enligt utredningen EU på hemmaplan är kunskapen om EU generellt mycket låg i Sverige. Svenska politiker och tjänstemän har enligt utredaren bristfälliga kunskaper. Kunskapen om hur beslut fattas inom EU är- Inlämnad
- 2016-02-03
- Besvarare
- Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)
Kunskap om EU
Skriftlig fråga 2015/16:743 av Margareta Cederfelt (M)
Fråga 2015/16:743 Kunskap om EU av Margareta Cederfelt M till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke MP Enligt utredningen EU på hemmaplan är kunskapen om EU generellt mycket låg i Sverige. Svenska politiker och tjänstemän har enligt utredaren bristfälliga kunskaper. Kunskapen om hur beslut fattas inom EU är- Inlämnad
- 2016-02-03
- Besvarare
- Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)
Behov av förlängda och intensifierade sanktioner gentemot Ryssland
Skriftlig fråga 2015/16:742 av Margareta Cederfelt (M)
Fråga 2015/16:742 Behov av förlängda och intensifierade sanktioner gentemot Ryssland av Margareta Cederfelt M till Utrikesminister Margot Wallström S Enligt Minsköverenskommelserna ska det råda vapenvila mellan Ryssland och Ukraina. Tyvärr respekteras inte överenskommelsen av Ryssland. Ryssland har inte upphört med att- Inlämnad
- 2016-02-03
- Besvarare
- Utrikesminister Margot Wallström (S)