Margareta Cederfelt (M)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Stockholms kommun, plats 5
- Titel
- Leg. sjuksköterska/fil.mag.
- Född år
- 1959
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- Telefon
- 08-786 42 82
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Utrikesutskottet
Ledamot
Försvarsutskottet
Suppleant
Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen
Ordförande
Krigsdelegationen
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2014-09-29 – 2026-09-21
- Ordinarie
- 2000-05-01 – 2002-09-30
Riksdagsledamot
- Statsrådsersättare
- 2010-10-26 – 2014-09-29
- Statsrådsersättare
- 2010-10-19 – 2010-10-25
- Statsrådsersättare
- 2007-09-18 – 2010-10-18
- Statsrådsersättare
- 2006-10-26 – 2007-09-17
- Ersättare
- 1999-09-14 – 2000-04-30
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2006-11-15 – 2008-03-06
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2019-06-24
- Ledamot
- 2008-03-06 – 2010-10-04
- Suppleant
- 2007-10-16 – 2008-03-06
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2011-09-30 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2011-09-29
Utrikesutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2015-01-29 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2015-01-28
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 1999-09-23 – 2000-04-30
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2000-05-01 – 2002-09-30
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2002-03-22 – 2002-09-29
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Deputerad
- 2024-05-23 – 2024-06-18
- Suppleant
- 2021-03-18 – 2021-04-21
- Suppleant
- 2020-11-10 – 2020-12-15
- Suppleant
- 2020-03-26 – 2020-09-13
- Suppleant
- 2019-11-14 – 2019-12-17
- Suppleant
- 2019-05-09 – 2019-06-12
- Suppleant
- 2018-11-15 – 2018-12-05
- Suppleant
- 2018-05-15 – 2018-06-14
- Suppleant
- 2017-11-14 – 2017-12-15
- Suppleant
- 2017-05-02 – 2017-06-14
- Suppleant
- 2016-11-15 – 2016-12-14
- Suppleant
- 2016-04-12 – 2016-05-25
- Suppleant
- 2015-11-17 – 2015-12-16
- Suppleant
- 2015-04-14 – 2015-06-16
- Suppleant
- 2014-11-20 – 2014-12-17
Bostadsutskottet
- Suppleant
- 2001-03-08 – 2002-03-21
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
- Suppleant
- 2014-10-15 – 2018-10-02
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2014-10-14
- Suppleant
- 2010-11-17 – 2014-10-07
- Suppleant
- 2006-11-15 – 2010-10-12
Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen
- Ordförande
- 2023-12-05 –
OSSE-delegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 – 2023-12-06
- Vice ordförande
- 2018-10-16 – 2022-10-09
- Ledamot
- 2018-10-09 – 2018-10-16
- Vice ordförande
- 2014-11-06 – 2018-10-09
- Ledamot
- 2014-10-14 – 2014-11-06
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2014-10-14
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 99–02 (ersättare 990914–000501) och 06– (statsrådsersättare 061026–140929). Ledamot trafikutskottet 06–08, konstitutionsutskottet 08–10, civilutskottet 10–14 och utrikesutskottet 14–. Suppleant skatteutskottet 99–00, socialförsäkringsutskottet 00–02, bostadsutskottet 01–02, socialutskottet 02, EU-nämnden 06–18, konstitutionsutskottet 07–08 och 18–22, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 14, 15, 16, 17, 18 och 19 samt försvarsutskottet 22–. Ledamot OSSE-delegationen 14 och 22– och vice ordförande 14–22. Suppleant OSSE-delegationen 10–14. Ledamot krigsdelegationen 22–.
Föräldrar
Ingenjören Arne Olsson och Zelly Zöller.
Utbildning
Gymnasieskola, vårdlinjen, Malmö, slutår 79. Leg. sjuksköterska, Sophiahemmets sjuksköterskehögskola 82. Fil.mag. socialvetenskap, Uppsala universitet 94.
Anställningar
Sjuksköterska, Ersta sjukhus 82–87. Klinikföreståndare, Långbro sjukhus 87–89. Klinikföreståndare, Karolinska sjukhuset 89–93. Högskoleadjunkt, Sophiahemmets sjuksköterskehögskola 94–99. Chefssjuksköterska, Karolinska universitetssjukhuset 03–04. Projektledare, Karolinska universitetssjukhuset 05–.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ersättare, Presstödsnämnden 09–14. OSCE PA (Organization for Security and Cooperation) Rapporteur General Committee on Political Affairs and Security 15–17, Vice President OSCE PA 2017–22, OSCE PA Rapporteur Assassination of Boris Nemtsov 19–20, OSCE PA ordförande Ad Hoc Committee on Migration 20–22, OSCE PA President 22–23, OSCE PA rapportör mänskliga rättigheter i Ukraina 23.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Stockholms kommun 06–. Ledamot, Hägerstens stadsdelsnämnd 95–98 och 02–06, gruppledare 02–06. Ersättare, socialdistriktsnämnd Skärholmen, Stockholms kommun 91–94. Landstingsfullmäktig, Stockholms läns landsting 94–00 och 02–06. Styrelseledamot, Sydvästra sjukvårdsområdet 94–98. Ledamot, landstingsstyrelsen 98–00 och 02–06. Ordförande, tandvårdsnämnden 98–00. Ledamot, personalutskottet 98–00. Vice ordförande, medicinsk programberedning 02–06. Ledamot, ägarutskottet 02–06. Styrelseledamot, Landstingshuset AB.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, Moderat skolungdom i Malmö 86–89. Ledamot, Moderaternas lokalförening i Skärholmen 92–96, Moderaternas lokalförening i Hägersten 97–05, ordförande 99, vice ordförande 00–04 och Moderaternas lokalförening i Brännkyrka 07–. Ledamot, Moderaternas förbundsstyrelse, Stockholms stad 97–07. Studeranderepresentant, Sophiahemmets sjuksköterskehögskolas styrelse 81 och stipendienämnd 81. Styrelseledamot 84, Fria moderata studentföreningen i Stockholm, ordförande 85. Styrelseledamot, bostadsrättsföreningen Kettingen 84–87. Studeranderepresentant, sociologiska institutionens styrelse, Uppsala universitet 86. Styrelseledamot, Föreningen Skärholmens gård 91–93 och Skärholmens civilförsvarsförening 91–93. Ombud, Lärarnas riksförbund, Sophiahemmets sjuksköterskeskola 97–99. Ordförande, Forum för Uppfinningar och Innovationer 06–10, Ordförande, Parliamentarians for Global Action, Sverige 10–, Treasure, Parliamentarians for Global Action (PGA) 11–15, Member Executive Board PGA 15–16, Chair International Council PGA 16–17. President Parliamentarians for Global Action 17–. Vice Chair, European Women Union, Healthcommission 02–06. Ordförande, Europeiska Kvinnounionen, Hälsokommissionen, Sverige 00–06 och Rotary Älvsjö, styrelseledamot 09–12. Öppna Moderater, ledamot förbundsstyrelse 14–17. President OSCE PA EPP and Likeminded 18–.
Bostadsort
Stockholm
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Hatbrott mot HBTQ-personer
Skriftlig fråga 2016/17:1747 av Margareta Cederfelt (M)
Fråga 2016/17:1747 Hatbrott mot HBTQ-personer av Margareta Cederfelt M till Statsrådet Anders Ygeman S Svensk lagstiftning är mycket tydlig och anger tydligt att trakasserier och misshandel av personer med anledning av deras sexuella läggning är att rubricera som hatbrott. Trots detta förekommer hatbrott. Regelbundet- Inlämnad
- 2017-07-19
- Besvarare
- Statsrådet Anders Ygeman (S)
Multiresistenta bakterier
Skriftlig fråga 2016/17:1765 av Margareta Cederfelt (M)
Fråga 2016/17:1765 Multiresistenta bakterier av Margareta Cederfelt M till Socialminister Annika Strandhäll S Antalet rapporterade infektioner med multiresistenta bakterier fortsatte att öka under 2016 men skillnaderna är stora mellan olika landsting och mellan olika vårdgivare inom samma landsting. Folkhälsomyndigheten- Inlämnad
- 2017-07-31
- Besvarare
- Socialminister Annika Strandhäll (S)
Lagstiftning mot organhandel
Skriftlig fråga 2016/17:1764 av Margareta Cederfelt (M)
Fråga 2016/17:1764 Lagstiftning mot organhandel av Margareta Cederfelt M till Socialminister Annika Strandhäll S Spanien och Italien har antagit lagar som kriminaliserar organhandel, men inte Sverige. Under senare år har handeln med organ ökat globalt. Enligt kinesisk officiell statistik genomförs årligen ca 10 000 organtransplantationer- Inlämnad
- 2017-07-31
- Besvarare
- Socialminister Annika Strandhäll (S)
Flygskatten
Skriftlig fråga 2016/17:1769 av Margareta Cederfelt (M)
Fråga 2016/17:1769 Flygskatten av Margareta Cederfelt M till Statsrådet Tomas Eneroth S Den av regeringen diskuterade höjda flygskatten riskerar att bli direkt kontraproduktiv och i stället för att bidra till miljövinster drabba tillgänglighet och den ekonomiska utvecklingen negativt i stora delar av Sverige. En eventuell- Inlämnad
- 2017-07-28
- Besvarare
- Statsrådet Tomas Eneroth (S)
Situationen för de syriska flyktingarna i Turkiet
Skriftlig fråga 2016/17:1762 av Margareta Cederfelt (M)
Fråga 2016/17:1762 Situationen för de syriska flyktingarna i Turkiet av Margareta Cederfelt M till Utrikesminister Margot Wallström S Enligt avtalet mellan EU och Turkiet erbjuds en stor andel flyktingar från Syrien asyl i Turkiet. Turkiet har tagit emot omkring tre miljoner syriska flyktingar sedan kriget bröt ut 2011.- Inlämnad
- 2017-07-28
- Besvarare
- Utrikesminister Margot Wallström (S)
Konflikten i Nagorno-Karabach-regionen
Skriftlig fråga 2016/17:1761 av Margareta Cederfelt (M)
Fråga 2016/17:1761 Konflikten i Nagorno-Karabach-regionen av Margareta Cederfelt M till Utrikesminister Margot Wallström S Den pågående konflikten i Nagorno-Karabach regionen har pågått över en längre tid och benämns som en protracted conflictSedan förra årets fyra dagars krig har säkerhetsläget förvärrats och nya strider- Inlämnad
- 2017-07-28
- Besvarare
- Utrikesminister Margot Wallström (S)
Kostnader vid försäljning av en villa
Skriftlig fråga 2016/17:1760 av Margareta Cederfelt (M)
Fråga 2016/17:1760 Kostnader vid försäljning av en villa av Margareta Cederfelt M till Finansminister Magdalena Andersson S Att det råder bostadsbrist i stora delar av Sverige är tyvärr alltför välkänt. För att öka utbudet av bostäder är det inte tillräckligt med att öka takten för nybyggnationer. Genom ökad rörlighet- Inlämnad
- 2017-07-28
- Besvarare
- Finansminister Magdalena Andersson (S)
Antisemitismen i Sverige
Skriftlig fråga 2016/17:1759 av Margareta Cederfelt (M)
Fråga 2016/17:1759 Antisemitismen i Sverige av Margareta Cederfelt M till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke MP I Sverige är såväl religionsfrihet som mötesfrihet grundbultar i den svenska lagstiftningen och hets mot folkgrupp är förbjudet enligt lag. Trots detta har den judiska föreningen i Umeå valt att- Inlämnad
- 2017-07-28
- Besvarare
- Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)
Regelförenklingar för näringslivet
Skriftlig fråga 2016/17:1758 av Margareta Cederfelt (M)
Fråga 2016/17:1758 Regelförenklingar för näringslivet av Margareta Cederfelt M till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Företagarnas förtroende för regeringens regelförbättringsarbete befinner sig i sluttande plan. Enligt Näringslivets Regelnämnd, NNR, har hela 78 procent av de svenska företagarna inget- Inlämnad
- 2017-07-28
- Besvarare
- Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
Dawit Isaak
Skriftlig fråga 2016/17:1818 av Margareta Cederfelt (M)
Fråga 2016/17:1818 Dawit Isaak av Margareta Cederfelt M till Utrikesminister Margot Wallström S Den svenske journalisten Dawit Isaak har nu varit fängslad i Eritrea i 16 år. Detta är naturligtvis inte acceptabelt ur något perspektiv. EU-parlamentet kräver nu att Eritrea ska frige Dawit Isaak och fördömer samtidigt landets- Inlämnad
- 2017-07-28
- Besvarare
- Utrikesminister Margot Wallström (S)
Rysslands illegala annektering av delar av Georgien, Sydossetien och Abchazien
Skriftlig fråga 2016/17:1748 av Margareta Cederfelt (M)
Fråga 2016/17:1748 Rysslands illegala annektering av delar av Georgien, Sydossetien och Abchazien av Margareta Cederfelt M till Utrikesminister Margot Wallström S Ryssland har under en längre tid illegalt annekterat delar av Georgien, Sydossetien och Abchazien. Annekteringen är sällan omnämnd i Sverige men är icke desto- Inlämnad
- 2017-07-19
- Besvarare
- Utrikesminister Margot Wallström (S)
Konkurrens mellan statliga och privata verksamheter
Skriftlig fråga 2016/17:1746 av Margareta Cederfelt (M)
Fråga 2016/17:1746 Konkurrens mellan statliga och privata verksamheter av Margareta Cederfelt M till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Det förekommer att statliga verksamheter inom olika branscher konkurrerar med privat företagande genom villkor som inte är konkurrensneutrala. Ett exempel är de statliga- Inlämnad
- 2017-07-19
- Besvarare
- Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
Verksamheten i Europeiska unionen under 2016
Betänkande 2016/17:UU10
Utrikesutskottet har granskat regeringens skrivelse om verksamheten i EU under 2016. Utrikesutskottet konstaterar att utvecklingen inom EU och i omvärlden har utsatt EU-arbetet för prövningar och kommer att fortsätta utsätta EU för prövningar. Men ett starkt sammanhållet Europa ligger fortfarande i Sveriges intresse.
EU har under sina 60 år bland annat utvecklats till att bli världens största gemensamma inre marknad, den största handelsmakten och den största givaren av utvecklingsbistånd. EU har bidragit till fred genom sitt deltagande i bland annat förhandlingarna kring Irans kärnvapenavtal, fredsförhandlingarna i Colombia, Mali och västra Balkan.
Utskottet stöder regeringens ståndpunkt att överläggningarna kring Storbritanniens utträde måste ske på ett vis som respekterar de grundläggande principerna för EU-samarbetet. Utskottet understryker vikten av att regeringen i de kommande utträdesförhandlingarna dels slår vakt om en fortsatt handlingskraftig och enad union, dels om en fortsatt nära relation med Storbritannien. Utskottet behandlar i betänkandet även Nord Stream 2 och understryker vikten av att såväl EU som regeringen beaktar de säkerhetspolitiska dimensionerna av Nord Stream 2 i sitt agerande.
Riksdagen beslutade att lägga skrivelsen till handlingarna, det vill säga avsluta ärendet.
- Behandlade dokument
- 23
- Förslagspunkter
- 17
- Reservationer
- 31
- Anföranden och repliker
- 22, 113 minuter
- Justering
- 2017-06-01
- Bordläggning
- 2017-06-09
- Debatt
- 2017-06-12
- Beslut
- 2017-06-14
Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i svensk utrikespolitik
Betänkande 2016/17:UU15
Riksdagen har behandlat regeringens skrivelse om mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i svensk utrikespolitik. I skrivelsen redogör regeringen för sina ambitioner och prioriteringar inom dessa områden. Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet. Riksdagen sa nej till motioner om mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer, främst med anledning av pågående arbete.
- Behandlade dokument
- 45
- Förslagspunkter
- 17
- Reservationer
- 31
- Anföranden och repliker
- 20, 111 minuter
- Justering
- 2017-05-04
- Bordläggning
- 2017-05-16
- Debatt
- 2017-05-17
- Beslut
- 2017-05-17
Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE)
Betänkande 2016/17:UU14
Utrikesutskottet har behandlat Sveriges delegation till OSSE:s parlamentariska församlings redogörelse och regeringens skrivelse om arbetet i OSSE, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa. Utskottet noterar bland annat att OSSE:s arbete även under 2016 har varit fokuserat på situationen i Ukraina. Utskottet anser att OSSE:s arbete för fria och rättvisa val är viktigt och betonar vikten av valövervakningar. Utskottet ser positivt på att ledamöter från riksdagens OSSE-delegation har deltagit i samtliga valövervakningar som den parlamentariska församlingen har genomfört under året. Utskottet välkomnar att regeringen och delegationen har bidragit till att jämställdhetsfrågorna har fått en mer framträdande roll på OSSE:s dagordning, bland annat genom att uppmärksamma frågor om könsrelaterat våld.
Riksdagen lade redogörelsen och skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.
- Behandlade dokument
- 4
- Förslagspunkter
- 3
- Reservationer
- 2
- Anföranden och repliker
- 4, 25 minuter
- Justering
- 2017-05-04
- Bordläggning
- 2017-05-10
- Debatt
- 2017-05-11
- Beslut
- 2017-05-11
Nyanländas etablering på arbetsmarknaden
Skriftlig fråga 2016/17:1374 av Margareta Cederfelt (M)
Fråga 2016/17:1374 Nyanländas etablering på arbetsmarknaden av Margareta Cederfelt M till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson S Enligt Arbetsförmedlingen stiger nu antalet arbetslösa, och det gäller framför allt nyanlända som fått uppehållstillstånd och nu skrivits in på Arbetsförmedlingen. Att konstatera- Inlämnad
- 2017-05-10
- Besvarare
- Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)
Näringslivets regelbörda
Skriftlig fråga 2016/17:1371 av Margareta Cederfelt (M)
Fråga 2016/17:1371 Näringslivets regelbörda av Margareta Cederfelt M till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S År 2006 deklarerade dåvarande näringsminister Maud Olofsson att jakten på byråkrati och regelkrångel hade börjat. Alliansregeringen lovade att de statliga reglerna för företagande skulle minska med- Inlämnad
- 2017-05-09
- Besvarare
- Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
Bostadsbristen i Sverige
Skriftlig fråga 2016/17:1370 av Margareta Cederfelt (M)
Fråga 2016/17:1370 Bostadsbristen i Sverige av Margareta Cederfelt M till Statsrådet Peter Eriksson MP Bostadsbristen i Sverige har eskalerat under de senare åren. Från att tidigare framför allt ha varit ett storstadsrelaterat problem är det nu i det närmaste ett nationellt problem. Enligt en undersökning gjord av Demoskop- Inlämnad
- 2017-05-09
- Besvarare
- Statsrådet Peter Eriksson (MP)
Sanktioner mot Vitryssland
Skriftlig fråga 2016/17:1369 av Margareta Cederfelt (M)
Fråga 2016/17:1369 Sanktioner mot Vitryssland av Margareta Cederfelt M till Utrikesminister Margot Wallström S EU har sedan tidigare lättat på sanktionerna gentemot Vitryssland med argumentet att regimen har visat en tendens till att vilja utvecklas i en mer demokratisk riktning med respekt för mänskliga rättigheter.- Inlämnad
- 2017-05-09
- Besvarare
- Utrikesminister Margot Wallström (S)
Policyramverk för svenskt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd
Betänkande 2016/17:UU11
Regeringen har lämnat en skrivelse till riksdagen som beskriver regeringens nya inriktning för svenskt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd, i form av ett policyramverk för biståndet. Regeringen redogör för de principer och prioriteringar som ska gälla för utvecklingssamarbetet och biståndspolitiken.
Utrikesutskottet har behandlat skrivelsen och lämnar synpunkter på regeringens biståndspolitiska inriktning. Utskottet anser därutöver att regeringen borde ha gjort mer för att säkerställa en bred politisk uppslutning kring policyramverket.
Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.
- Behandlade dokument
- 5
- Förslagspunkter
- 3
- Reservationer
- 2
- Anföranden och repliker
- 23, 81 minuter
- Justering
- 2017-03-30
- Bordläggning
- 2017-04-25
- Debatt
- 2017-04-26
- Beslut
- 2017-04-27