Margareta Cederfelt (M)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Stockholms kommun, plats 5
- Titel
- Leg. sjuksköterska/fil.mag.
- Född år
- 1959
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- Telefon
- 08-786 42 82
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Utrikesutskottet
Ledamot
Försvarsutskottet
Suppleant
Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen
Ordförande
Krigsdelegationen
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2014-09-29 – 2026-09-21
- Ordinarie
- 2000-05-01 – 2002-09-30
Riksdagsledamot
- Statsrådsersättare
- 2010-10-26 – 2014-09-29
- Statsrådsersättare
- 2010-10-19 – 2010-10-25
- Statsrådsersättare
- 2007-09-18 – 2010-10-18
- Statsrådsersättare
- 2006-10-26 – 2007-09-17
- Ersättare
- 1999-09-14 – 2000-04-30
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2006-11-15 – 2008-03-06
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2019-06-24
- Ledamot
- 2008-03-06 – 2010-10-04
- Suppleant
- 2007-10-16 – 2008-03-06
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2011-09-30 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2011-09-29
Utrikesutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2015-01-29 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2015-01-28
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 1999-09-23 – 2000-04-30
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2000-05-01 – 2002-09-30
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2002-03-22 – 2002-09-29
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Deputerad
- 2024-05-23 – 2024-06-18
- Suppleant
- 2021-03-18 – 2021-04-21
- Suppleant
- 2020-11-10 – 2020-12-15
- Suppleant
- 2020-03-26 – 2020-09-13
- Suppleant
- 2019-11-14 – 2019-12-17
- Suppleant
- 2019-05-09 – 2019-06-12
- Suppleant
- 2018-11-15 – 2018-12-05
- Suppleant
- 2018-05-15 – 2018-06-14
- Suppleant
- 2017-11-14 – 2017-12-15
- Suppleant
- 2017-05-02 – 2017-06-14
- Suppleant
- 2016-11-15 – 2016-12-14
- Suppleant
- 2016-04-12 – 2016-05-25
- Suppleant
- 2015-11-17 – 2015-12-16
- Suppleant
- 2015-04-14 – 2015-06-16
- Suppleant
- 2014-11-20 – 2014-12-17
Bostadsutskottet
- Suppleant
- 2001-03-08 – 2002-03-21
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
- Suppleant
- 2014-10-15 – 2018-10-02
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2014-10-14
- Suppleant
- 2010-11-17 – 2014-10-07
- Suppleant
- 2006-11-15 – 2010-10-12
Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen
- Ordförande
- 2023-12-05 –
OSSE-delegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 – 2023-12-06
- Vice ordförande
- 2018-10-16 – 2022-10-09
- Ledamot
- 2018-10-09 – 2018-10-16
- Vice ordförande
- 2014-11-06 – 2018-10-09
- Ledamot
- 2014-10-14 – 2014-11-06
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2014-10-14
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 99–02 (ersättare 990914–000501) och 06– (statsrådsersättare 061026–140929). Ledamot trafikutskottet 06–08, konstitutionsutskottet 08–10, civilutskottet 10–14 och utrikesutskottet 14–. Suppleant skatteutskottet 99–00, socialförsäkringsutskottet 00–02, bostadsutskottet 01–02, socialutskottet 02, EU-nämnden 06–18, konstitutionsutskottet 07–08 och 18–22, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 14, 15, 16, 17, 18 och 19 samt försvarsutskottet 22–. Ledamot OSSE-delegationen 14 och 22– och vice ordförande 14–22. Suppleant OSSE-delegationen 10–14. Ledamot krigsdelegationen 22–.
Föräldrar
Ingenjören Arne Olsson och Zelly Zöller.
Utbildning
Gymnasieskola, vårdlinjen, Malmö, slutår 79. Leg. sjuksköterska, Sophiahemmets sjuksköterskehögskola 82. Fil.mag. socialvetenskap, Uppsala universitet 94.
Anställningar
Sjuksköterska, Ersta sjukhus 82–87. Klinikföreståndare, Långbro sjukhus 87–89. Klinikföreståndare, Karolinska sjukhuset 89–93. Högskoleadjunkt, Sophiahemmets sjuksköterskehögskola 94–99. Chefssjuksköterska, Karolinska universitetssjukhuset 03–04. Projektledare, Karolinska universitetssjukhuset 05–.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ersättare, Presstödsnämnden 09–14. OSCE PA (Organization for Security and Cooperation) Rapporteur General Committee on Political Affairs and Security 15–17, Vice President OSCE PA 2017–22, OSCE PA Rapporteur Assassination of Boris Nemtsov 19–20, OSCE PA ordförande Ad Hoc Committee on Migration 20–22, OSCE PA President 22–23, OSCE PA rapportör mänskliga rättigheter i Ukraina 23.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Stockholms kommun 06–. Ledamot, Hägerstens stadsdelsnämnd 95–98 och 02–06, gruppledare 02–06. Ersättare, socialdistriktsnämnd Skärholmen, Stockholms kommun 91–94. Landstingsfullmäktig, Stockholms läns landsting 94–00 och 02–06. Styrelseledamot, Sydvästra sjukvårdsområdet 94–98. Ledamot, landstingsstyrelsen 98–00 och 02–06. Ordförande, tandvårdsnämnden 98–00. Ledamot, personalutskottet 98–00. Vice ordförande, medicinsk programberedning 02–06. Ledamot, ägarutskottet 02–06. Styrelseledamot, Landstingshuset AB.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, Moderat skolungdom i Malmö 86–89. Ledamot, Moderaternas lokalförening i Skärholmen 92–96, Moderaternas lokalförening i Hägersten 97–05, ordförande 99, vice ordförande 00–04 och Moderaternas lokalförening i Brännkyrka 07–. Ledamot, Moderaternas förbundsstyrelse, Stockholms stad 97–07. Studeranderepresentant, Sophiahemmets sjuksköterskehögskolas styrelse 81 och stipendienämnd 81. Styrelseledamot 84, Fria moderata studentföreningen i Stockholm, ordförande 85. Styrelseledamot, bostadsrättsföreningen Kettingen 84–87. Studeranderepresentant, sociologiska institutionens styrelse, Uppsala universitet 86. Styrelseledamot, Föreningen Skärholmens gård 91–93 och Skärholmens civilförsvarsförening 91–93. Ombud, Lärarnas riksförbund, Sophiahemmets sjuksköterskeskola 97–99. Ordförande, Forum för Uppfinningar och Innovationer 06–10, Ordförande, Parliamentarians for Global Action, Sverige 10–, Treasure, Parliamentarians for Global Action (PGA) 11–15, Member Executive Board PGA 15–16, Chair International Council PGA 16–17. President Parliamentarians for Global Action 17–. Vice Chair, European Women Union, Healthcommission 02–06. Ordförande, Europeiska Kvinnounionen, Hälsokommissionen, Sverige 00–06 och Rotary Älvsjö, styrelseledamot 09–12. Öppna Moderater, ledamot förbundsstyrelse 14–17. President OSCE PA EPP and Likeminded 18–.
Bostadsort
Stockholm
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Bristande trygghet i det svenska samhället
Skriftlig fråga 2019/20:2119 av Margareta Cederfelt (M)
Fråga 2019/20:2119 Bristande trygghet i det svenska samhället av Margareta Cederfelt M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Utvecklingen i Sverige går i helt fel riktning vad gäller trygghet. Den högsta graden av kriminalitet ökar i Sverige samtidigt som det sker en minskning i andra EU-länder. Mellan- Inlämnad
- 2020-09-04
- Besvarare
- Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
Sveriges arbetslöshetssiffror jämfört med övriga EU
Skriftlig fråga 2019/20:2118 av Margareta Cederfelt (M)
Fråga 2019/20:2118 Sveriges arbetslöshetssiffror jämfört med övriga EU av Margareta Cederfelt M till Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark S Utvecklingen för jobben i Sverige går i fel riktning. Enligt Eurostat ökade arbetslösheten i EU:s medlemsländer under juli till 7,2 procent, enligt preliminär statistik. I Sverige- Inlämnad
- 2020-09-04
- Besvarare
- Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)
Hårdnande villkor för regimkritiker i Ryssland
Skriftlig fråga 2019/20:2094 av Margareta Cederfelt (M)
Fråga 2019/20:2094 Hårdnande villkor för regimkritiker i Ryssland av Margareta Cederfelt M till Utrikesminister Ann Linde S Under den senaste tiden nås världen av alltmer frekvent information om hur ryska oppositionella utsätts för övergrepp av den ryska regimen. Sedan en tid tillbaka befinner sig den ryske oppositionspolitikern- Inlämnad
- 2020-09-01
- Besvarare
- Utrikesminister Ann Linde (S)
Utvecklingen i Belarus
Skriftlig fråga 2019/20:2093 av Margareta Cederfelt (M)
Fråga 2019/20:2093 Utvecklingen i Belarus av Margareta Cederfelt M till Utrikesminister Ann Linde S Belarus är ett land med demokratiskt underskott, ofta benämnt som Europas sista diktatur. Efter presidentvalet den 9 augusti har inte endast oppositionen uttalat att valet är illegitimt utan också stora delar av den belarusiska- Inlämnad
- 2020-09-01
- Besvarare
- Utrikesminister Ann Linde (S)
Garantera tillgången till läkemedel mot covid-19
Skriftlig fråga 2019/20:2041 av Margareta Cederfelt (M)
Fråga 2019/20:2041 Garantera tillgången till läkemedel mot covid-19 av Margareta Cederfelt M till Socialminister Lena Hallengren S Sverige har erhållit betydligt färre doser av läkemedlet remdesivir av EU än vad Folkhälsomyndigheten estimerat behovet till. Antalet erhållna doser är endast 1 700 mot äskade 70 000 doser.- Inlämnad
- 2020-08-25
- Besvarare
- Socialminister Lena Hallengren (S)
Utvecklingen i östra Medelhavet
Skriftlig fråga 2019/20:2043 av Margareta Cederfelt (M)
Fråga 2019/20:2043 Utvecklingen i östra Medelhavet av Margareta Cederfelt M till Utrikesminister Ann Linde S Intresset för jordens naturresurser är ständigt ökande. Detta är synligt på många håll, inte minst i de arktiska regionerna såväl som i Medelhavet. Spänningarna i de östra delarna av Medelhavet, där flera länder- Inlämnad
- 2020-08-25
- Besvarare
- Utrikesminister Ann Linde (S)
Antalet arbetade timmar
Skriftlig fråga 2019/20:2042 av Margareta Cederfelt (M)
Fråga 2019/20:2042 Antalet arbetade timmar av Margareta Cederfelt M till Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark S Enligt statistik från Statistiska centralbyrån är den genomsnittligt arbetade tiden per vecka för en enskild svensk i arbetsför ålder, 1664 år, under andra kvartalet i år 21,3 timmar. Det är ett mindre antal- Inlämnad
- 2020-08-25
- Besvarare
- Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)
Tryggad elförsörjning
Skriftlig fråga 2019/20:2028 av Margareta Cederfelt (M)
Fråga 2019/20:2028 Tryggad elförsörjning av Margareta Cederfelt M till Statsrådet Anders Ygeman S Tillgången på el är avgörande för stora delar av samhället såväl industrin som hushållen är beroende av tillgång på el. Vidare är tillgången på el kritisk för att Sverige ska klara omställningen från fossila bränslen och- Inlämnad
- 2020-08-24
- Besvarare
- Statsrådet Anders Ygeman (S)
Kunskapsnivån hos legitimerade läkare och sjuksköterskor
Skriftlig fråga 2019/20:1798 av Margareta Cederfelt (M)
Fråga 2019/20:1798 Kunskapsnivån hos legitimerade läkare och sjuksköterskor av Margareta Cederfelt M till Socialminister Lena Hallengren S Den gemensamma arbetsmarknaden inom EU är viktig att värna liksom principen om att utbildningsexamina är giltiga inom hela unionen. Därför är det angeläget att när svårigheter uppdagas- Inlämnad
- 2020-07-10
- Besvarare
- Socialminister Lena Hallengren (S)
Garanterad kompetens hos läkare i jourtjänst
Skriftlig fråga 2019/20:1793 av Margareta Cederfelt (M)
Fråga 2019/20:1793 Garanterad kompetens hos läkare i jourtjänst av Margareta Cederfelt M till Socialminister Lena Hallengren S Enligt beslut av Inspektionen för vård och omsorg ska icke legitimerade läkare inte arbeta ensamma utan handledning vid akutmottagningar innan de har gjort sin allmäntjänstgöring ATDet har dock- Inlämnad
- 2020-07-10
- Besvarare
- Socialminister Lena Hallengren (S)
En ökning av antalet anmälda vårdskador
Skriftlig fråga 2019/20:1792 av Margareta Cederfelt (M)
Fråga 2019/20:1792 En ökning av antalet anmälda vårdskador av Margareta Cederfelt M till Socialminister Lena Hallengren S År 2019 gjordes omkring 17 900 anmälningar om vårdskador, vilket är en ökning med ca 1 000 anmälningar jämfört med under 2018. Ökningen kan naturligtvis ha flera orsaker, dels att antalet boende i- Inlämnad
- 2020-07-10
- Besvarare
- Socialminister Lena Hallengren (S)
Trafiksäkerheten på landsbygden
Skriftlig fråga 2019/20:1791 av Margareta Cederfelt (M)
Fråga 2019/20:1791 Trafiksäkerheten på landsbygden av Margareta Cederfelt M till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Sverige är ett glesbefolkat land, och det finns ett stort antal mindre byar med ett hundratal eller färre invånare. Högsta tillåtna hastighet genom de flesta mindre byar är begränsad till 50 eller 40- Inlämnad
- 2020-07-10
- Besvarare
- Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)
Frågestund
Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund MP Försvarsminister Peter Hultqvist S Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi S Matilda Ernkrans Sminister för högre utbildning och forskning Finansmarknads-- Datum
- 2020-06-04
Det östliga partnerskapet efter 2020
Utlåtande 2019/20:UU16
Riksdagen har granskat ett meddelande från EU-kommissionen och EU:s utrikes- och säkerhetsrepresentant om förslag på nya långsiktiga mål för det östliga partnerskapet efter 2020. Det östliga partnerskapet är EU:s politik för samarbete med och utveckling av de östeuropeiska grannländerna Armenien, Azerbajdzjan, Vitryssland, Georgien, Moldavien och Ukraina.
Det övergripande målet för partnerskapets arbete föreslås vara ökad resiliens, vilket handlar om motståndskraft och återhämtningsförmåga i samhället. Arbetet ska enligt förslaget prioritera fem områden:
- Resilienta, hållbara och integrerade ekonomier.
- Ansvarsskyldiga institutioner, rättsstatsprincipen och säkerhet.
- Miljö- och klimatmässig resiliens.
- En resilient digital omställning.
- Resilienta, rättvisa och inkluderande samhällen.
Riksdagen välkomnar att utvecklingen av partnerskapet ligger högt upp på EU:s dagordning och ser positivt på de föreslagna långsiktiga målen. Enligt riksdagen är en demokratisk utveckling och ekonomisk integration i närområdet en av EU:s mest centrala utrikespolitiska uppgifter. Riksdagen lade utlåtandet till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.
- Förslagspunkter
- 1
- Anföranden och repliker
- 7, 61 minuter
- Justering
- 2020-05-07
- Bordläggning
- 2020-06-03
- Debatt
- 2020-06-04
- Beslut
- 2020-06-04
Statsministerns frågestund
Vid frågestunden svarar statsminister Stefan Löfven S på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren.- Datum
- 2020-05-14
Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE)
Betänkande 2019/20:UU7
Regeringen har lämnat en skrivelse till riksdagen där man redogör för verksamheten inom OSSE under 2018 och första halvåret 2019. Vidare har Sveriges delegation till OSSE:s parlamentariska församling lämnat en redogörelse till riksdagen för arbetet inom OSSE:s parlamentariska församling under 2019.
Riksdagen framhåller att det är viktigt att Sverige fortsätter att aktivt stödja OSSE och verkar för att upprätthålla den europeiska säkerhetsordningen. Riksdagen välkomnar också att Sverige under OSSE:s ministerrådsmöte i Bratislava i december 2019 enhälligt utsågs till att vara ordförande i organisationen år 2021.
Riksdagen lägger redogörelsen och skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.
- Behandlade dokument
- 3
- Förslagspunkter
- 2
- Reservationer
- 1
- Anföranden och repliker
- 20, 91 minuter
- Justering
- 2020-05-07
- Bordläggning
- 2020-05-13
- Debatt
- 2020-05-14
- Beslut
- 2020-05-14
Arbetet i frågor om mediefrihet
Skriftlig fråga 2019/20:1287 av Margareta Cederfelt (M)
Fråga 2019/20:1287 Arbetet i frågor om mediefrihet av Margareta Cederfelt M till Utrikesminister Ann Linde S Coronapandemin understryker behovet av såväl fria medier som att medierna är tillförlitliga och aktuella. Trots detta är journalister, bloggare och medieutgivare på många håll i världen förföljda och lever under- Inlämnad
- 2020-05-04
- Besvarare
- Utrikesminister Ann Linde (S)
Mänskliga rättigheter
Betänkande 2019/20:UU15
Riksdagen sa nej till cirka 50 förslag i motioner om mänskliga rättigheter från allmänna motionstiden 2019. Motionerna handlar bland annat om mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer.
- Behandlade dokument
- 33
- Förslagspunkter
- 7
- Reservationer
- 8
- Anföranden och repliker
- 12, 75 minuter
- Justering
- 2020-04-16
- Bordläggning
- 2020-04-21
- Debatt
- 2020-04-22
- Beslut
- 2020-04-22
med anledning av skr. 2019/20:90 Nordiskt samarbete 2019
Motion 2019/20:3558 av Hans Wallmark m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2019/20:3558 av Hans Wallmark m.fl. M med anledning av skr. 2019/20:90 Nordiskt samarbete 2019 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utveckla det nordiska samarbetet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs- Inlämnad
- 2020-04-03
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2019/20:UU14
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Statsministerns frågestund
Vid frågestunden svarar statsminister Stefan Löfven S på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren.- Datum
- 2020-04-02