Margareta Cederfelt (M)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Stockholms kommun, plats 5
- Titel
- Leg. sjuksköterska/fil.mag.
- Född år
- 1959
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- Telefon
- 08-786 42 82
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Utrikesutskottet
Ledamot
Försvarsutskottet
Suppleant
Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen
Ordförande
Krigsdelegationen
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2014-09-29 – 2026-09-21
- Ordinarie
- 2000-05-01 – 2002-09-30
Riksdagsledamot
- Statsrådsersättare
- 2010-10-26 – 2014-09-29
- Statsrådsersättare
- 2010-10-19 – 2010-10-25
- Statsrådsersättare
- 2007-09-18 – 2010-10-18
- Statsrådsersättare
- 2006-10-26 – 2007-09-17
- Ersättare
- 1999-09-14 – 2000-04-30
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2006-11-15 – 2008-03-06
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2019-06-24
- Ledamot
- 2008-03-06 – 2010-10-04
- Suppleant
- 2007-10-16 – 2008-03-06
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2011-09-30 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2011-09-29
Utrikesutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2015-01-29 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2015-01-28
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 1999-09-23 – 2000-04-30
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2000-05-01 – 2002-09-30
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2002-03-22 – 2002-09-29
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Deputerad
- 2024-05-23 – 2024-06-18
- Suppleant
- 2021-03-18 – 2021-04-21
- Suppleant
- 2020-11-10 – 2020-12-15
- Suppleant
- 2020-03-26 – 2020-09-13
- Suppleant
- 2019-11-14 – 2019-12-17
- Suppleant
- 2019-05-09 – 2019-06-12
- Suppleant
- 2018-11-15 – 2018-12-05
- Suppleant
- 2018-05-15 – 2018-06-14
- Suppleant
- 2017-11-14 – 2017-12-15
- Suppleant
- 2017-05-02 – 2017-06-14
- Suppleant
- 2016-11-15 – 2016-12-14
- Suppleant
- 2016-04-12 – 2016-05-25
- Suppleant
- 2015-11-17 – 2015-12-16
- Suppleant
- 2015-04-14 – 2015-06-16
- Suppleant
- 2014-11-20 – 2014-12-17
Bostadsutskottet
- Suppleant
- 2001-03-08 – 2002-03-21
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
- Suppleant
- 2014-10-15 – 2018-10-02
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2014-10-14
- Suppleant
- 2010-11-17 – 2014-10-07
- Suppleant
- 2006-11-15 – 2010-10-12
Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen
- Ordförande
- 2023-12-05 –
OSSE-delegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 – 2023-12-06
- Vice ordförande
- 2018-10-16 – 2022-10-09
- Ledamot
- 2018-10-09 – 2018-10-16
- Vice ordförande
- 2014-11-06 – 2018-10-09
- Ledamot
- 2014-10-14 – 2014-11-06
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2014-10-14
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 99–02 (ersättare 990914–000501) och 06– (statsrådsersättare 061026–140929). Ledamot trafikutskottet 06–08, konstitutionsutskottet 08–10, civilutskottet 10–14 och utrikesutskottet 14–. Suppleant skatteutskottet 99–00, socialförsäkringsutskottet 00–02, bostadsutskottet 01–02, socialutskottet 02, EU-nämnden 06–18, konstitutionsutskottet 07–08 och 18–22, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 14, 15, 16, 17, 18 och 19 samt försvarsutskottet 22–. Ledamot OSSE-delegationen 14 och 22– och vice ordförande 14–22. Suppleant OSSE-delegationen 10–14. Ledamot krigsdelegationen 22–.
Föräldrar
Ingenjören Arne Olsson och Zelly Zöller.
Utbildning
Gymnasieskola, vårdlinjen, Malmö, slutår 79. Leg. sjuksköterska, Sophiahemmets sjuksköterskehögskola 82. Fil.mag. socialvetenskap, Uppsala universitet 94.
Anställningar
Sjuksköterska, Ersta sjukhus 82–87. Klinikföreståndare, Långbro sjukhus 87–89. Klinikföreståndare, Karolinska sjukhuset 89–93. Högskoleadjunkt, Sophiahemmets sjuksköterskehögskola 94–99. Chefssjuksköterska, Karolinska universitetssjukhuset 03–04. Projektledare, Karolinska universitetssjukhuset 05–.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ersättare, Presstödsnämnden 09–14. OSCE PA (Organization for Security and Cooperation) Rapporteur General Committee on Political Affairs and Security 15–17, Vice President OSCE PA 2017–22, OSCE PA Rapporteur Assassination of Boris Nemtsov 19–20, OSCE PA ordförande Ad Hoc Committee on Migration 20–22, OSCE PA President 22–23, OSCE PA rapportör mänskliga rättigheter i Ukraina 23.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Stockholms kommun 06–. Ledamot, Hägerstens stadsdelsnämnd 95–98 och 02–06, gruppledare 02–06. Ersättare, socialdistriktsnämnd Skärholmen, Stockholms kommun 91–94. Landstingsfullmäktig, Stockholms läns landsting 94–00 och 02–06. Styrelseledamot, Sydvästra sjukvårdsområdet 94–98. Ledamot, landstingsstyrelsen 98–00 och 02–06. Ordförande, tandvårdsnämnden 98–00. Ledamot, personalutskottet 98–00. Vice ordförande, medicinsk programberedning 02–06. Ledamot, ägarutskottet 02–06. Styrelseledamot, Landstingshuset AB.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, Moderat skolungdom i Malmö 86–89. Ledamot, Moderaternas lokalförening i Skärholmen 92–96, Moderaternas lokalförening i Hägersten 97–05, ordförande 99, vice ordförande 00–04 och Moderaternas lokalförening i Brännkyrka 07–. Ledamot, Moderaternas förbundsstyrelse, Stockholms stad 97–07. Studeranderepresentant, Sophiahemmets sjuksköterskehögskolas styrelse 81 och stipendienämnd 81. Styrelseledamot 84, Fria moderata studentföreningen i Stockholm, ordförande 85. Styrelseledamot, bostadsrättsföreningen Kettingen 84–87. Studeranderepresentant, sociologiska institutionens styrelse, Uppsala universitet 86. Styrelseledamot, Föreningen Skärholmens gård 91–93 och Skärholmens civilförsvarsförening 91–93. Ombud, Lärarnas riksförbund, Sophiahemmets sjuksköterskeskola 97–99. Ordförande, Forum för Uppfinningar och Innovationer 06–10, Ordförande, Parliamentarians for Global Action, Sverige 10–, Treasure, Parliamentarians for Global Action (PGA) 11–15, Member Executive Board PGA 15–16, Chair International Council PGA 16–17. President Parliamentarians for Global Action 17–. Vice Chair, European Women Union, Healthcommission 02–06. Ordförande, Europeiska Kvinnounionen, Hälsokommissionen, Sverige 00–06 och Rotary Älvsjö, styrelseledamot 09–12. Öppna Moderater, ledamot förbundsstyrelse 14–17. President OSCE PA EPP and Likeminded 18–.
Bostadsort
Stockholm
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
En EU-ram för bolagsstyrning
Utlåtande 2010/11:CU27
Civilutskottet har granskat EU-kommissionens grönbok om en EU-ram för bolagsstyrning. Syftet med grönboken är att ge underlag för en bedömning av hur effektivt det europeiska regelverket för bolagsstyrning är. Frågorna handlar huvudsakligen om styrelsen och aktieägarna i börsnoterade bolag samt vilka krav som ska ställas på bolagen genom användningen av bolagsstyrningskoder. Utskottet har inga invändningar mot att en diskussion inletts kring frågorna. Men utskottet menar att flera av de frågor som tas upp i grönboken ska regleras på nationell nivå och inte på EU-nivå. Nya förslag på området måste grundas på en ingående analys av vilka problem som finns och på en konsekvensanalys av förslagen. Riksdagen avslutar ärendet. Utlåtandet skickas för kännedom till EU-kommissionen och till Regeringskansliet.- Förslagspunkter
- 1
- Reservationer
- 2
- Anföranden och repliker
- 11, 23 minuter
- Justering
- 2011-05-31
- Debatt
- 2011-06-15
- Beslut
- 2011-06-15
Folkhälsofrågor
Betänkande 2010/11:SoU16
Riksdagen har sagt nej till motioner från allmänna motionstiden 2010 om folkhälsofrågor. Skälet är framförallt att det redan pågår arbete inom de områden som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om insatser mot hiv/aids, översyn av smittskyddslagen och självmordsprevention. Andra motioner tar upp spelberoende, ungas hälsa samt astma och allergi- Behandlade dokument
- 42
- Förslagspunkter
- 15
- Reservationer
- 14
- Anföranden och repliker
- 29, 118 minuter
- Justering
- 2011-04-12
- Debatt
- 2011-04-27
- Beslut
- 2011-04-28
Vildsvinsfällor
Motion 2010/11:MJ371 av Margareta Cederfelt och Walburga Habsburg Douglas (M)
Motion till riksdagen 2010/11:MJ371 av Margareta Cederfelt och Walburga Habsburg Douglas M Vildsvinsfällor m1524 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheterna att minska vildsvinspopulationens storlek och spridning. Motivering- Inlämnad
- 2010-10-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:MJU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Placering efter parti i plenisalen
Motion 2010/11:K371 av Margareta Cederfelt och Betty Malmberg (M)
Motion till riksdagen 2010/11:K371 av Margareta Cederfelt och Betty Malmberg M Placering efter parti i plenisalen m1616 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för riksdagsstyrelsen som sin mening vad som anförs i motionen om att stolarna i riksdagens kammare ska fördelas efter partitillhörighet. Motivering- Inlämnad
- 2010-10-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:KU19
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Återfallsfrekvensen för våldtäktsdömda
Motion 2010/11:Ju340 av Margareta Cederfelt och Lars-Arne Staxäng (M)
Motion till riksdagen 2010/11:Ju340 av Margareta Cederfelt och Lars-Arne Staxäng M Återfallsfrekvensen för våldtäktsdömda m1534 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att minska återfallsfrekvensen för våldtäktsdömda. Motivering De insatser som- Inlämnad
- 2010-10-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:JuU11
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
AT-tjänst för nyutexaminerade sjuksköterskor
Motion 2010/11:Ub370 av Margareta Cederfelt och Johan Forssell (M)
Motion till riksdagen 2010/11:Ub370 av Margareta Cederfelt och Johan Forssell M AT-tjänst för nyutexaminerade sjuksköterskor m1627 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över behovet av en allmäntjänstgöring för nyutexaminerade sjuksköterskor.- Inlämnad
- 2010-10-26
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:UbU11
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Läkemedlens sista förbrukningsdag
Motion 2010/11:So367 av Gustaf Hoffstedt m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2010/11:So367 av Gustaf Hoffstedt m.fl. M Läkemedlens sista förbrukningsdag m1805 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om förlängd sista förbrukningsdag för läkemedel. Motivering De flesta läkemedel har en praktiskt taget obegränsad- Inlämnad
- 2010-10-26
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:SoU15
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Bättre rättsskydd för företagare vid skattetvister
Motion 2010/11:Sk390 av Lars-Arne Staxäng och Margareta Cederfelt (M)
Motion till riksdagen 2010/11:Sk390 av Lars-Arne Staxäng och Margareta Cederfelt M Bättre rättsskydd för företagare vid skattetvister m1350 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett bättre rättsskydd för företagare vid konflikt med Skatteverket.- Inlämnad
- 2010-10-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:SkU20
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Åtgärder för att värna patent
Motion 2010/11:N346 av Andreas Norlén m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2010/11:N346 av Andreas Norlén m.fl. M Åtgärder för att värna patent m1852 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om förbättrad rådgivning till forskare och uppfinnare i patentfrågor. Riksdagen tillkännager för regeringen som- Inlämnad
- 2010-10-27
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- 2010/11:JuU1 2010/11:NU11
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): 5 avslag
Arbetet med regelförenklingar
Motion 2010/11:N263 av Johan Forssell och Margareta Cederfelt (M)
Motion till riksdagen 2010/11:N263 av Johan Forssell och Margareta Cederfelt M Arbetet med regelförenklingar m1830 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om fler regelförenklingar för Sveriges företag. Motivering De svenska småföretagen är ryggraden- Inlämnad
- 2010-10-26
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:NU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
En mer flexibel arbetsrätt för mindre företag
Motion 2010/11:A331 av Margareta Cederfelt och Eliza Roszkowska Öberg (M)
Motion till riksdagen 2010/11:A331 av Margareta Cederfelt och Eliza Roszkowska Öberg M En mer flexibel arbetsrätt för mindre företag m1885 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att ändra i turordningsreglerna för företag- Inlämnad
- 2010-10-26
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:AU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Start-Up
Motion 2010/11:N248 av Margareta Cederfelt (M)
Motion till riksdagen 2010/11:N248 av Margareta Cederfelt M Start-Up m1514 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över om det befintliga näringslivsstödet kan utvecklas i enlighet med Start-Up Stockholm. Motivering Många företagare vittnar- Inlämnad
- 2010-10-25
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:NU20
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Allmänflyget
Motion 2010/11:T424 av Margareta Cederfelt (M)
Motion till riksdagen 2010/11:T424 av Margareta Cederfelt M Allmänflyget m1519 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om statens ansvar när det gäller tillgången på flygplatskapacitet för allmänflyget. Motivering Stockholm är en av få EU-länder vars- Inlämnad
- 2010-10-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:TU24
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Tjänstegaranti i offentlig verksamhet
Motion 2010/11:K274 av Margareta Cederfelt och Gustaf Hoffstedt (M)
Motion till riksdagen 2010/11:K274 av Margareta Cederfelt och Gustaf Hoffstedt M Tjänstegaranti i offentlig verksamhet m1536 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över hur en lagstadgad tjänstegaranti i offentlig verksamhet kan utformas.- Inlämnad
- 2010-10-25
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:KU23
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
RIT-avdrag
Motion 2010/11:Sk225 av Lotta Finstorp och Margareta Cederfelt (M)
Motion till riksdagen 2010/11:Sk225 av Lotta Finstorp och Margareta Cederfelt M RIT-avdrag m1185 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om RIT-avdrag. Motivering Den 1 juli 2007 genomförde regeringen den så kallade RUT-reformen som har gjort det väsentligt- Inlämnad
- 2010-10-21
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:SkU23
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
World Aids Day
Motion 2010/11:So459 av Margareta Cederfelt (M)
Motion till riksdagen 2010/11:So459 av Margareta Cederfelt M World Aids Day m1522 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att öka kunskapen om hiv. Motivering Av de stockholmsungdomar som tillfrågades av Ungdomsbarometern nyligen om risken för att- Inlämnad
- 2010-10-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:SoU16
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Förbättrat vittnesskydd
Motion 2010/11:Ju318 av Margareta Cederfelt (M)
Motion till riksdagen 2010/11:Ju318 av Margareta Cederfelt M Förbättrat vittnesskydd m1075 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att inom ramen för pågående arbete se över möjligheten att ytterligare utveckla vittnesskyddet. Motivering Allt oftare- Inlämnad
- 2010-10-26
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:JuU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Sexuellt överförbara sjukdomar
Motion 2010/11:Ub369 av Margareta Cederfelt (M)
Motion till riksdagen 2010/11:Ub369 av Margareta Cederfelt M Sexuellt överförbara sjukdomar m1442 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att genom undervisning i gymnasieskolan öka kunskapen i hur spridningen av sexuellt överförbara sjukdomar kan- Inlämnad
- 2010-10-26
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:UbU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag