Margareta Cederfelt (M)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Stockholms kommun, plats 5
- Titel
- Leg. sjuksköterska/fil.mag.
- Född år
- 1959
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- Telefon
- 08-786 42 82
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Utrikesutskottet
Ledamot
Försvarsutskottet
Suppleant
Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen
Ordförande
Krigsdelegationen
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2014-09-29 – 2026-09-21
- Ordinarie
- 2000-05-01 – 2002-09-30
Riksdagsledamot
- Statsrådsersättare
- 2010-10-26 – 2014-09-29
- Statsrådsersättare
- 2010-10-19 – 2010-10-25
- Statsrådsersättare
- 2007-09-18 – 2010-10-18
- Statsrådsersättare
- 2006-10-26 – 2007-09-17
- Ersättare
- 1999-09-14 – 2000-04-30
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2006-11-15 – 2008-03-06
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2019-06-24
- Ledamot
- 2008-03-06 – 2010-10-04
- Suppleant
- 2007-10-16 – 2008-03-06
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2011-09-30 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2011-09-29
Utrikesutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2015-01-29 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2015-01-28
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 1999-09-23 – 2000-04-30
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2000-05-01 – 2002-09-30
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2002-03-22 – 2002-09-29
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Deputerad
- 2024-05-23 – 2024-06-18
- Suppleant
- 2021-03-18 – 2021-04-21
- Suppleant
- 2020-11-10 – 2020-12-15
- Suppleant
- 2020-03-26 – 2020-09-13
- Suppleant
- 2019-11-14 – 2019-12-17
- Suppleant
- 2019-05-09 – 2019-06-12
- Suppleant
- 2018-11-15 – 2018-12-05
- Suppleant
- 2018-05-15 – 2018-06-14
- Suppleant
- 2017-11-14 – 2017-12-15
- Suppleant
- 2017-05-02 – 2017-06-14
- Suppleant
- 2016-11-15 – 2016-12-14
- Suppleant
- 2016-04-12 – 2016-05-25
- Suppleant
- 2015-11-17 – 2015-12-16
- Suppleant
- 2015-04-14 – 2015-06-16
- Suppleant
- 2014-11-20 – 2014-12-17
Bostadsutskottet
- Suppleant
- 2001-03-08 – 2002-03-21
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
- Suppleant
- 2014-10-15 – 2018-10-02
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2014-10-14
- Suppleant
- 2010-11-17 – 2014-10-07
- Suppleant
- 2006-11-15 – 2010-10-12
Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen
- Ordförande
- 2023-12-05 –
OSSE-delegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 – 2023-12-06
- Vice ordförande
- 2018-10-16 – 2022-10-09
- Ledamot
- 2018-10-09 – 2018-10-16
- Vice ordförande
- 2014-11-06 – 2018-10-09
- Ledamot
- 2014-10-14 – 2014-11-06
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2014-10-14
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 99–02 (ersättare 990914–000501) och 06– (statsrådsersättare 061026–140929). Ledamot trafikutskottet 06–08, konstitutionsutskottet 08–10, civilutskottet 10–14 och utrikesutskottet 14–. Suppleant skatteutskottet 99–00, socialförsäkringsutskottet 00–02, bostadsutskottet 01–02, socialutskottet 02, EU-nämnden 06–18, konstitutionsutskottet 07–08 och 18–22, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 14, 15, 16, 17, 18 och 19 samt försvarsutskottet 22–. Ledamot OSSE-delegationen 14 och 22– och vice ordförande 14–22. Suppleant OSSE-delegationen 10–14. Ledamot krigsdelegationen 22–.
Föräldrar
Ingenjören Arne Olsson och Zelly Zöller.
Utbildning
Gymnasieskola, vårdlinjen, Malmö, slutår 79. Leg. sjuksköterska, Sophiahemmets sjuksköterskehögskola 82. Fil.mag. socialvetenskap, Uppsala universitet 94.
Anställningar
Sjuksköterska, Ersta sjukhus 82–87. Klinikföreståndare, Långbro sjukhus 87–89. Klinikföreståndare, Karolinska sjukhuset 89–93. Högskoleadjunkt, Sophiahemmets sjuksköterskehögskola 94–99. Chefssjuksköterska, Karolinska universitetssjukhuset 03–04. Projektledare, Karolinska universitetssjukhuset 05–.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ersättare, Presstödsnämnden 09–14. OSCE PA (Organization for Security and Cooperation) Rapporteur General Committee on Political Affairs and Security 15–17, Vice President OSCE PA 2017–22, OSCE PA Rapporteur Assassination of Boris Nemtsov 19–20, OSCE PA ordförande Ad Hoc Committee on Migration 20–22, OSCE PA President 22–23, OSCE PA rapportör mänskliga rättigheter i Ukraina 23.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Stockholms kommun 06–. Ledamot, Hägerstens stadsdelsnämnd 95–98 och 02–06, gruppledare 02–06. Ersättare, socialdistriktsnämnd Skärholmen, Stockholms kommun 91–94. Landstingsfullmäktig, Stockholms läns landsting 94–00 och 02–06. Styrelseledamot, Sydvästra sjukvårdsområdet 94–98. Ledamot, landstingsstyrelsen 98–00 och 02–06. Ordförande, tandvårdsnämnden 98–00. Ledamot, personalutskottet 98–00. Vice ordförande, medicinsk programberedning 02–06. Ledamot, ägarutskottet 02–06. Styrelseledamot, Landstingshuset AB.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, Moderat skolungdom i Malmö 86–89. Ledamot, Moderaternas lokalförening i Skärholmen 92–96, Moderaternas lokalförening i Hägersten 97–05, ordförande 99, vice ordförande 00–04 och Moderaternas lokalförening i Brännkyrka 07–. Ledamot, Moderaternas förbundsstyrelse, Stockholms stad 97–07. Studeranderepresentant, Sophiahemmets sjuksköterskehögskolas styrelse 81 och stipendienämnd 81. Styrelseledamot 84, Fria moderata studentföreningen i Stockholm, ordförande 85. Styrelseledamot, bostadsrättsföreningen Kettingen 84–87. Studeranderepresentant, sociologiska institutionens styrelse, Uppsala universitet 86. Styrelseledamot, Föreningen Skärholmens gård 91–93 och Skärholmens civilförsvarsförening 91–93. Ombud, Lärarnas riksförbund, Sophiahemmets sjuksköterskeskola 97–99. Ordförande, Forum för Uppfinningar och Innovationer 06–10, Ordförande, Parliamentarians for Global Action, Sverige 10–, Treasure, Parliamentarians for Global Action (PGA) 11–15, Member Executive Board PGA 15–16, Chair International Council PGA 16–17. President Parliamentarians for Global Action 17–. Vice Chair, European Women Union, Healthcommission 02–06. Ordförande, Europeiska Kvinnounionen, Hälsokommissionen, Sverige 00–06 och Rotary Älvsjö, styrelseledamot 09–12. Öppna Moderater, ledamot förbundsstyrelse 14–17. President OSCE PA EPP and Likeminded 18–.
Bostadsort
Stockholm
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen
Betänkande 2008/09:KU21
Regeringen har lämnat en redogörelse till riksdagen för vilka åtgärder den har vidtagit med anledning av riksdagens olika beslut. Riksdagen avslutade ärendet utan att göra några tillägg.- Förslagspunkter
- 1
- Anföranden och repliker
- 1, 5 minuter
- Beredning
- 2009-03-26
- Justering
- 2009-05-19
- Debatt
- 2009-06-10
- Beslut
- 2009-06-11
Tryck- och yttrandefrihetsfrågor
Betänkande 2008/09:KU18
Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2008 om tryck- och yttrandefrihet inklusive etermediefrågor.- Behandlade dokument
- 28
- Förslagspunkter
- 14
- Reservationer
- 5
- Anföranden och repliker
- 19, 62 minuter
- Beredning
- 2009-02-12
- Justering
- 2009-03-17
- Debatt
- 2009-03-25
- Beslut
- 2009-03-26
Kommunal demokrati
Betänkande 2008/09:KU11
Riksdagen gav regeringen i uppdrag att se över det kommunala partistödet. Konstitutionsutskottet, KU, har låtit göra en utvärdering som visar att det inom flera partier sker överföringar av partistöd i relativt stor omfattning. Partistöd från en kommun eller ett landsting används på så sätt för att finansiera partiverksamhet i en annan kommun eller ett annat landsting. Enligt kommunallagen måste en kommunal åtgärd vara knuten till kommunens eller landstingets eget område eller dess invånare för att vara laglig. KU anser att det behövs en översyn i lämpligt sammanhang för att undanröja den osäkerhet som råder både från kommunernas och från partiernas sida när det gäller utrymmet för att använda de kommunala partistöden. Syftet är också att uppnå en högre grad av transparens när det gäller kommunernas och landstingens utbetalningar av stöd till partierna. Riksdagen sa vidare nej till motioner från allmänna motionstiden 2007 och 2008 om kommunal demokrati.- Behandlade dokument
- 31
- Förslagspunkter
- 9
- Anföranden och repliker
- 6, 24 minuter
- Beredning
- 2008-11-18
- Justering
- 2009-01-29
- Debatt
- 2009-02-11
- Beslut
- 2009-02-11
Granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning
Betänkande 2008/09:KU10
Konstitutionsutskottet (KU) har gjort en administrativ granskning av regeringens och ministrarnas arbete. KU har bland annat granskat Regeringskansliets utveckling, regeringsprotokollen och handläggningen av vissa förvaltningsärenden. KU uppmärksammar vikten av att Regeringskansliets svar till Riksrevisionen kommer in i tid för att underlätta myndighetens granskning. Utskottet konstaterar också att beredningskravet för regeringsärenden uppfylls på olika sätt för olika typer av regeringsärenden. Utskottet har inga invändningar mot detta men vill ändå betona vikten av god planering och framförhållning för att undvika tidsnöd. Utskottet har även undersökt beredningen av vissa frågor i EU-samarbetet, hanteringen av rambeslut från EU och regeringens information till riksdagen i EU-frågor. Sammanfattningsvis har granskningen utmynnat i att regeringens information till riksdagen i EU-frågor har förbättrats ju längre tid som Sverige har varit medlem i EU. Utskottet menar ändå att informationen och rutinerna kan förbättras ytterligare.- Anföranden och repliker
- 15, 58 minuter
- Beredning
- 2008-09-18
- Justering
- 2008-12-11
- Debatt
- 2009-01-21
- Beslut
- 2009-01-28
Författningsfrågor
Betänkande 2008/09:KU9
Riksdagen sa nej till de 54 motionsförslag om författningsfrågor från den allmänna motionstiden framförallt med hänvisning till Grundlagsutredningens arbete och Ansvarskommitténs förslag. Motionsförslagen handlar bland annat om minskning av antalet riksdagsledamöter, ökat personvalsinslag, förbättrad möjlighet till ministerstyre, ökat självbestämmande i kommuner och landsting, ett statligt institut för jämförelser av partiernas valprogram samt en översyn av domares anställningsskydd. Flera av motionerna tar upp samma, eller nästan samma, frågor som riksdagen behandlade våren 2007 (bet. 2006/07:KU11) och våren 2008 (bet. 2007/08:KU14 och 2007/08:KU11) och har därför fått en förenklad behandling i ett eget avsnitt.- Behandlade dokument
- 41
- Förslagspunkter
- 7
- Anföranden och repliker
- 14, 57 minuter
- Beredning
- 2008-11-11
- Justering
- 2008-12-02
- Debatt
- 2009-01-21
- Beslut
- 2009-01-28
Underlättande för icke-akademiska uppfinnare
Skriftlig fråga 2008/09:173 av Cederfelt, Margareta (m)
den 29 oktober Fråga 2008/09:173 Underlättande för icke-akademiska uppfinnare av Margareta Cederfelt m till näringsminister Maud Olofsson c Många uppfinnare beskriver svårigheter att utveckla sina idéer till uppfinningar. Detta gäller inte minst de uppfinnare som inte är verksamma vid universitet och högskolor.- Inlämnad
- 2008-10-29
- Besvarare
- Maud Olofsson (C)
Behov av fler ingenjörer
Skriftlig fråga 2008/09:143 av Cederfelt, Margareta (m)
den 24 oktober Fråga 2008/09:143 Behov av fler ingenjörer av Margareta Cederfelt m till statsrådet Lars Leijonborg fp 50 000 färre ingenjörer i Sverige så många ingenjörer förväntas lämna arbetsmarknaden inom 15 år, enligt Ingenjörssamfundets beräkningar. Alldeles oavsett det exakta antalet ingenjörer som kan förväntas- Inlämnad
- 2008-10-24
- Besvarare
- Lars Leijonborg (FP)
Transporter på räls
Motion 2008/09:T489 av Margareta Cederfelt och Maria Plass (m)
Motion till riksdagen 2008/09:T489 av Margareta Cederfelt och Maria Plass m Transporter på räls m1655 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att kartlägga vilka delar av det svenska järnvägsnätet som inte är elektrifierade, utarbeta en plan för- Inlämnad
- 2008-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2008/09:TU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
EU-patent
Motion 2008/09:N383 av Margareta Cederfelt (m)
Motion till riksdagen 2008/09:N383 av Margareta Cederfelt m EU-patent m1828 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett gemensamt EU-patent. Motivering Immaterialrättsfrågornas betydelse har vuxit markant i takt med den ökade globaliseringen. Det- Inlämnad
- 2008-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2009/10:NU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Diagnoser i tandvårdsförsäkringen
Motion 2008/09:So495 av Margareta Cederfelt (m)
Motion till riksdagen 2008/09:So495 av Margareta Cederfelt m Diagnoser i tandvårdsförsäkringen m1707 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att genomföra en översyn av tandvårdsförsäkringen i syfte att inkludera fler medicinska diagnoser. Motivering- Inlämnad
- 2008-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2008/09:SoU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Tandvårdsförsäkring
Motion 2008/09:So494 av Margareta Cederfelt (m)
Motion till riksdagen 2008/09:So494 av Margareta Cederfelt m Tandvårdsförsäkring m1690 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en utvidgad tandvårdsreform. Motivering Med lagen om det reformerade högkostnadsskyddet för tandvård har de ekonomiska- Inlämnad
- 2008-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2008/09:SoU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Informationsinsats om tandvårdsstöd
Motion 2008/09:So493 av Margareta Cederfelt och Walburga Habsburg Douglas (m)
Motion till riksdagen 2008/09:So493 av Margareta Cederfelt och Walburga Habsburg Douglas m Informationsinsats om tandvårdsstöd m1695 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en riktad informationsinsats om tandvårdsstödet. Motivering Okunskapen om- Inlämnad
- 2008-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2008/09:SoU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Illegal sprit
Motion 2008/09:Sk500 av Margareta Cederfelt och Hans Rothenberg (m)
Motion till riksdagen 2008/09:Sk500 av Margareta Cederfelt och Hans Rothenberg m Illegal sprit m1762 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att minska den illegala spritens andel av alkoholkonsumtionen. Motivering Införseln av alkohol till Sverige- Inlämnad
- 2008-10-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2008/09:SkU26
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Registreringen hos kronofogden vid oriktigt betalningsföreläggande
Motion 2008/09:Fi277 av Margareta Cederfelt och Hans Rothenberg (m)
Motion till riksdagen 2008/09:Fi277 av Margareta Cederfelt och Hans Rothenberg m Registreringen hos kronofogden vid oriktigt betalningsföreläggande m1795 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om oriktiga betalningsförelägganden. Motivering När en- Inlämnad
- 2008-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2008/09:FiU33
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Fler åtgärder för att minska antalet våldtäkter i Sverige
Motion 2008/09:Ju409 av Margareta Cederfelt och Lars-Arne Staxäng (m)
Motion till riksdagen 2008/09:Ju409 av Margareta Cederfelt och Lars-Arne Staxäng m Fler åtgärder för att minska antalet våldtäkter i Sverige m1680 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kemisk kastrering. Motivering En våldtäkt är en av de värsta- Inlämnad
- 2008-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2008/09:JuU21
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Införande av en tjänstegaranti i statlig verksamhet
Motion 2008/09:K395 av Margareta Cederfelt och Curt Linderoth (m)
Motion till riksdagen 2008/09:K395 av Margareta Cederfelt och Curt Linderoth m Införande av en tjänstegaranti i statlig verksamhet m1788 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa en tjänstegaranti i den statliga verksamheten. Motivering- Inlämnad
- 2008-10-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2008/09:KU13
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Riksdagsledamöters inkomstgaranti
Motion 2008/09:K394 av Margareta Pålsson och Margareta Cederfelt (m)
Motion till riksdagen 2008/09:K394 av Margareta Pålsson och Margareta Cederfelt m Riksdagsledamöters inkomstgaranti Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för riksdagsstyrelsen som sin mening vad som anförs i motionen om riksdagsledamöters inkomstgaranti. Motivering En av de- Inlämnad
- 2008-10-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2008/09:KU15
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Svensk ambassad i Georgien
Motion 2008/09:K350 av Margareta Cederfelt (m)
Motion till riksdagen 2008/09:K350 av Margareta Cederfelt m Svensk ambassad i Georgien m1832 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att öppna en svensk ambassad i Georgien. Motivering De senaste månadernas oroligheter i Kaukasien har föranlett- Inlämnad
- 2008-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2008/09:KU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Innovationsfinansieringen
Motion 2008/09:N384 av Lars-Arne Staxäng och Margareta Cederfelt (m)
Motion till riksdagen 2008/09:N384 av Lars-Arne Staxäng och Margareta Cederfelt m Innovationsfinansieringen m1804 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om förbättrad innovationsfinansiering. Motivering Svenska innovatörer utanför högskolesystemet- Inlämnad
- 2008-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2008/09:NU25
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
ACTA-avtalet och friheten på Internet
Motion 2008/09:N433 av Karl Sigfrid m.fl. (m)
Motion till riksdagen 2008/09:N433 av Karl Sigfrid m.fl. m ACTA-avtalet och friheten på Internet Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige bör verka för att ACTA-avtalet förhandlas fram i full öppenhet. Riksdagen- Inlämnad
- 2008-10-07
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2008/09:NU11 2009/10:NU9
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag