Margareta Cederfelt (M)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Stockholms kommun, plats 5
- Titel
- Leg. sjuksköterska/fil.mag.
- Född år
- 1959
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- Telefon
- 08-786 42 82
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Utrikesutskottet
Ledamot
Försvarsutskottet
Suppleant
Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen
Ordförande
Krigsdelegationen
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2014-09-29 – 2026-09-21
- Ordinarie
- 2000-05-01 – 2002-09-30
Riksdagsledamot
- Statsrådsersättare
- 2010-10-26 – 2014-09-29
- Statsrådsersättare
- 2010-10-19 – 2010-10-25
- Statsrådsersättare
- 2007-09-18 – 2010-10-18
- Statsrådsersättare
- 2006-10-26 – 2007-09-17
- Ersättare
- 1999-09-14 – 2000-04-30
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2006-11-15 – 2008-03-06
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2019-06-24
- Ledamot
- 2008-03-06 – 2010-10-04
- Suppleant
- 2007-10-16 – 2008-03-06
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2011-09-30 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2011-09-29
Utrikesutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2015-01-29 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2015-01-28
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 1999-09-23 – 2000-04-30
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2000-05-01 – 2002-09-30
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2002-03-22 – 2002-09-29
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Deputerad
- 2024-05-23 – 2024-06-18
- Suppleant
- 2021-03-18 – 2021-04-21
- Suppleant
- 2020-11-10 – 2020-12-15
- Suppleant
- 2020-03-26 – 2020-09-13
- Suppleant
- 2019-11-14 – 2019-12-17
- Suppleant
- 2019-05-09 – 2019-06-12
- Suppleant
- 2018-11-15 – 2018-12-05
- Suppleant
- 2018-05-15 – 2018-06-14
- Suppleant
- 2017-11-14 – 2017-12-15
- Suppleant
- 2017-05-02 – 2017-06-14
- Suppleant
- 2016-11-15 – 2016-12-14
- Suppleant
- 2016-04-12 – 2016-05-25
- Suppleant
- 2015-11-17 – 2015-12-16
- Suppleant
- 2015-04-14 – 2015-06-16
- Suppleant
- 2014-11-20 – 2014-12-17
Bostadsutskottet
- Suppleant
- 2001-03-08 – 2002-03-21
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
- Suppleant
- 2014-10-15 – 2018-10-02
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2014-10-14
- Suppleant
- 2010-11-17 – 2014-10-07
- Suppleant
- 2006-11-15 – 2010-10-12
Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen
- Ordförande
- 2023-12-05 –
OSSE-delegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 – 2023-12-06
- Vice ordförande
- 2018-10-16 – 2022-10-09
- Ledamot
- 2018-10-09 – 2018-10-16
- Vice ordförande
- 2014-11-06 – 2018-10-09
- Ledamot
- 2014-10-14 – 2014-11-06
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2014-10-14
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 99–02 (ersättare 990914–000501) och 06– (statsrådsersättare 061026–140929). Ledamot trafikutskottet 06–08, konstitutionsutskottet 08–10, civilutskottet 10–14 och utrikesutskottet 14–. Suppleant skatteutskottet 99–00, socialförsäkringsutskottet 00–02, bostadsutskottet 01–02, socialutskottet 02, EU-nämnden 06–18, konstitutionsutskottet 07–08 och 18–22, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 14, 15, 16, 17, 18 och 19 samt försvarsutskottet 22–. Ledamot OSSE-delegationen 14 och 22– och vice ordförande 14–22. Suppleant OSSE-delegationen 10–14. Ledamot krigsdelegationen 22–.
Föräldrar
Ingenjören Arne Olsson och Zelly Zöller.
Utbildning
Gymnasieskola, vårdlinjen, Malmö, slutår 79. Leg. sjuksköterska, Sophiahemmets sjuksköterskehögskola 82. Fil.mag. socialvetenskap, Uppsala universitet 94.
Anställningar
Sjuksköterska, Ersta sjukhus 82–87. Klinikföreståndare, Långbro sjukhus 87–89. Klinikföreståndare, Karolinska sjukhuset 89–93. Högskoleadjunkt, Sophiahemmets sjuksköterskehögskola 94–99. Chefssjuksköterska, Karolinska universitetssjukhuset 03–04. Projektledare, Karolinska universitetssjukhuset 05–.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ersättare, Presstödsnämnden 09–14. OSCE PA (Organization for Security and Cooperation) Rapporteur General Committee on Political Affairs and Security 15–17, Vice President OSCE PA 2017–22, OSCE PA Rapporteur Assassination of Boris Nemtsov 19–20, OSCE PA ordförande Ad Hoc Committee on Migration 20–22, OSCE PA President 22–23, OSCE PA rapportör mänskliga rättigheter i Ukraina 23.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Stockholms kommun 06–. Ledamot, Hägerstens stadsdelsnämnd 95–98 och 02–06, gruppledare 02–06. Ersättare, socialdistriktsnämnd Skärholmen, Stockholms kommun 91–94. Landstingsfullmäktig, Stockholms läns landsting 94–00 och 02–06. Styrelseledamot, Sydvästra sjukvårdsområdet 94–98. Ledamot, landstingsstyrelsen 98–00 och 02–06. Ordförande, tandvårdsnämnden 98–00. Ledamot, personalutskottet 98–00. Vice ordförande, medicinsk programberedning 02–06. Ledamot, ägarutskottet 02–06. Styrelseledamot, Landstingshuset AB.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, Moderat skolungdom i Malmö 86–89. Ledamot, Moderaternas lokalförening i Skärholmen 92–96, Moderaternas lokalförening i Hägersten 97–05, ordförande 99, vice ordförande 00–04 och Moderaternas lokalförening i Brännkyrka 07–. Ledamot, Moderaternas förbundsstyrelse, Stockholms stad 97–07. Studeranderepresentant, Sophiahemmets sjuksköterskehögskolas styrelse 81 och stipendienämnd 81. Styrelseledamot 84, Fria moderata studentföreningen i Stockholm, ordförande 85. Styrelseledamot, bostadsrättsföreningen Kettingen 84–87. Studeranderepresentant, sociologiska institutionens styrelse, Uppsala universitet 86. Styrelseledamot, Föreningen Skärholmens gård 91–93 och Skärholmens civilförsvarsförening 91–93. Ombud, Lärarnas riksförbund, Sophiahemmets sjuksköterskeskola 97–99. Ordförande, Forum för Uppfinningar och Innovationer 06–10, Ordförande, Parliamentarians for Global Action, Sverige 10–, Treasure, Parliamentarians for Global Action (PGA) 11–15, Member Executive Board PGA 15–16, Chair International Council PGA 16–17. President Parliamentarians for Global Action 17–. Vice Chair, European Women Union, Healthcommission 02–06. Ordförande, Europeiska Kvinnounionen, Hälsokommissionen, Sverige 00–06 och Rotary Älvsjö, styrelseledamot 09–12. Öppna Moderater, ledamot förbundsstyrelse 14–17. President OSCE PA EPP and Likeminded 18–.
Bostadsort
Stockholm
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Situationen för HBTQ-personer i Azerbajdzjan
Skriftlig fråga 2017/18:1605 av Margareta Cederfelt (M)
Fråga 2017/18:1605 Situationen för HBTQ-personer i Azerbajdzjan av Margareta Cederfelt M till Utrikesminister Margot Wallström S I oktober 2017 uttalade experter inom FN att det i Azerbajdzjan finns fler än 80 HBTQ-personer som fängslats och utsatts för fysisk och psykisk misshandel. Det finns inget som tyder på att de- Inlämnad
- 2018-08-08
- Besvarare
- Utrikesminister Margot Wallström (S)
Skydd av mötesfrihet för judiska föreningar
Skriftlig fråga 2017/18:1534 av Margareta Cederfelt (M)
Fråga 2017/18:1534 Skydd av mötesfrihet för judiska föreningar av Margareta Cederfelt M till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S Vid den judiska föreningen i Umeås årsmöte i slutet av maj i år fattade föreningen ett definitivt beslut om nedläggning av föreningen. Den judiska föreningen hade sagt upp sina- Inlämnad
- 2018-06-19
- Besvarare
- Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)
Ökad långvarig sjukfrånvaro
Skriftlig fråga 2017/18:1533 av Margareta Cederfelt (M)
Fråga 2017/18:1533 Ökad långvarig sjukfrånvaro av Margareta Cederfelt M till Socialminister Annika Strandhäll S Enligt AFA:s rapport Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro har glädjande nog den negativa utvecklingen med långvariga sjukskrivningar av vårdpersonal minskat under 2016. Dock har utvecklingen- Inlämnad
- 2018-06-19
- Besvarare
- Socialminister Annika Strandhäll (S)
Verksamheten i Europeiska unionen under 2017
Betänkande 2017/18:UU10
Riksdagen har granskat regeringens skrivelse om verksamheten i EU under 2017. Sammanfattningsvis betonar riksdagen betydelsen av EU-samarbetet, vilket är det bästa verktyget för att hantera de gränsöverskridande utmaningar som medlemsstaterna står inför. EU är också det bästa verktyget för att garantera fred, demokrati, säkerhet och tillväxt.
Samtidigt måste EU-samarbetet fortsätta att utvecklas. EU måste visa att unionen är till för EU-medborgarna så att förtroendet för samarbetet kan stärkas. När det gäller det multilaterala handelssystemet behöver EU lyfta fram frihandel som ett viktigt instrument för hållbar tillväxt. Utskottet stödjer kommissionens agenda med målsättningen att sluta fler frihandelsavtal mellan EU och omvärlden. Riksdagen understryker också vikten av att EU fortsätter att vara drivande för att ständigt höja den globala ambitionen i klimatarbetet.
Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.
- Behandlade dokument
- 32
- Förslagspunkter
- 15
- Reservationer
- 28
- Anföranden och repliker
- 24, 121 minuter
- Justering
- 2018-06-07
- Bordläggning
- 2018-06-15
- Debatt
- 2018-06-18
- Beslut
- 2018-06-19
Kostnadseffektivare vård
Skriftlig fråga 2017/18:1429 av Margareta Cederfelt (M)
Fråga 2017/18:1429 Kostnadseffektivare vård av Margareta Cederfelt M till Socialminister Annika Strandhäll S I en tidigare skriftlig fråga till Annika Strandhäll 2017/18:1264 frågade jag vilka åtgärder ministern avser att vidta för att svensk sjukvård ska nå paritet med den sjukvård som länderna inom OECD erbjuder sina- Inlämnad
- 2018-06-04
- Besvarare
- Socialminister Annika Strandhäll (S)
FN och mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik
Betänkande 2017/18:UU15
Riksdagen har behandlat motioner från allmänna motionstiden 2015, 2016 och 2017 om FN och mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik. Motionerna rör FN och FN-systemet samt situationen för de mänskliga rättigheterna i Eritrea, Etiopien, Somalia, Ryssland, Kina och Myanmar. Riksdagen sa nej till motionerna.
- Behandlade dokument
- 66
- Förslagspunkter
- 8
- Reservationer
- 16
- Anföranden och repliker
- 18, 93 minuter
- Justering
- 2018-05-17
- Bordläggning
- 2018-05-29
- Debatt
- 2018-05-30
- Beslut
- 2018-05-30
Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE)
Betänkande 2017/18:UU13
Riksdagen har behandlat en skrivelse och en redogörelse om Sveriges arbete i Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, OSSE. Riksdagen lade skrivelsen och redogörelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet. Riksdagen sa samtidigt nej till två motioner från allmänna motionstiden 2017.
- Behandlade dokument
- 5
- Förslagspunkter
- 3
- Reservationer
- 1
- Anföranden och repliker
- 3, 27 minuter
- Justering
- 2018-05-03
- Bordläggning
- 2018-05-16
- Debatt
- 2018-05-17
- Beslut
- 2018-05-23
Mer hälso- och sjukvård för pengarna
Skriftlig fråga 2017/18:1264 av Margareta Cederfelt (M)
Fråga 2017/18:1264 Mer hälso- och sjukvård för pengarna av Margareta Cederfelt M till Socialminister Annika Strandhäll S Enligt OECD kostar den svenska hälso- och sjukvården 235 miljarder kronor per år. Detta gör Sverige till ett av de länder som lägger mest ekonomiska resurser på hälso- och sjukvården. 11 procent av- Inlämnad
- 2018-05-04
- Besvarare
- Socialminister Annika Strandhäll (S)
Lägre grad av antibiotikaresistens med rena händer
Skriftlig fråga 2017/18:1267 av Margareta Cederfelt (M)
Fråga 2017/18:1267 Lägre grad av antibiotikaresistens med rena händer av Margareta Cederfelt M till Socialminister Annika Strandhäll S Antibiotikaresistens är ett världsomfattande problem som påverkar mycket mer än hälso- och sjukvården. En viktig metod för att minska förekomsten av smittspridning och därmed förekomsten- Inlämnad
- 2018-05-04
- Besvarare
- Socialminister Annika Strandhäll (S)
med anledning av skr. 2017/18:219 Riksrevisionens rapport om Sida-finansierad myndighetssamverkan
Motion 2017/18:4144 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2017/18:4144 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. M med anledning av skr. 2017/18:219 Riksrevisionens rapport om Sida-finansierad myndighetssamverkan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av åtgärder med anledning av variationer i timpriser för- Inlämnad
- 2018-04-25
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:UU23
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av skr. 2017/18:146 Politiken för global utveckling i genomförandet av Agenda 2030
Motion 2017/18:4063 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2017/18:4063 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. M med anledning av skr. 2017/18:146 Politiken för global utveckling i genomförandet av Agenda 2030 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om krav på uppföljning, resultat och konsekvensanalyser och tillkännager- Inlämnad
- 2018-04-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:UU21
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Ökade krav och villkor i palestinskt bistånd
Skriftlig fråga 2017/18:814 av Margareta Cederfelt (M)
Fråga 2017/18:814 Ökade krav och villkor i palestinskt bistånd av Margareta Cederfelt M till Statsrådet Isabella Lövin MP Kvinnors rättigheter behöver stärkas, och det är positivt att också Palestina arbetar för att stärka kvinnors rättigheter. Dock har det sedan länge varit känt att det på Västbanken finns ett kvinnocenter- Inlämnad
- 2018-02-16
- Besvarare
- Statsrådet Isabella Lövin (MP)
Ökad antibiotikaresistens
Skriftlig fråga 2017/18:796 av Margareta Cederfelt (M)
Fråga 2017/18:796 Ökad antibiotikaresistens av Margareta Cederfelt M till Socialminister Annika Strandhäll S Ökad resistens mot antibiotika leder till att det blir svårare att behandla och bota infektioner orsakade av bakterier. Folkhälsomyndigheten förutspår att antalet anmälningspliktiga fall av antibiotikaresistenta- Inlämnad
- 2018-02-16
- Besvarare
- Socialminister Annika Strandhäll (S)
Utrikespolitisk debatt
Utrikesminister Margot Wallström S inleder debattens första del med att presentera regeringens utrikesdeklaration. I den första delen deltar en företrädare för varje parti. I debattens andra del får de ledamöter som önskar få ordet tala. Den första delen av debatten tolkas till engelska och teckenspråk.- Datum
- 2018-02-14
Situationen i Turkiet för oliktänkande och minoriteter
Skriftlig fråga 2017/18:743 av Margareta Cederfelt (M)
Fråga 2017/18:743 Situationen i Turkiet för oliktänkande och minoriteter av Margareta Cederfelt M till Utrikesminister Margot Wallström S Situationen för oliktänkande och minoriteter i Turkiet är ohållbar. Under de senaste månaderna har händelseutvecklingen blivit alltmer oförutsägbar och går i fel riktning. Organisationer- Inlämnad
- 2018-02-07
- Besvarare
- Utrikesminister Margot Wallström (S)
Georgiens rätt till sitt territorium
Skriftlig fråga 2017/18:726 av Margareta Cederfelt (M)
Fråga 2017/18:726 Georgiens rätt till sitt territorium av Margareta Cederfelt M till Utrikesminister Margot Wallström S Rysslands agerande i de georgiska regionerna Abchazien och Sydossetien är oacceptabelt och sker i strid med grundläggande friheter och internationell rätt. Rysslands agerande sker även i strid med EU:s- Inlämnad
- 2018-02-06
- Besvarare
- Utrikesminister Margot Wallström (S)
Otillbörlig konkurrens vid försäljning av djurfoder
Skriftlig fråga 2017/18:725 av Margareta Cederfelt (M)
Fråga 2017/18:725 Otillbörlig konkurrens vid försäljning av djurfoder av Margareta Cederfelt M till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Vid Riksrevisionens granskning av Statens jordbruksverk framkom att statligt ägda Distriktsveterinärerna säljer djurfoder. Riksrevisionen bedömer att det inte finns någon- Inlämnad
- 2018-02-06
- Besvarare
- Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)
Situationen för kurderna i Iran
Skriftlig fråga 2017/18:709 av Margareta Cederfelt (M)
Fråga 2017/18:709 Situationen för kurderna i Iran av Margareta Cederfelt M till Utrikesminister Margot Wallström S Situationen för kurderna i Iran har under många år varit ytterst svår. Det finns åtskilliga vittnesmål om att situationen har försvårats ytterligare. Sommaren 2013 efterträddes dåvarande president Mahmoud- Inlämnad
- 2018-02-02
- Besvarare
- Utrikesminister Margot Wallström (S)
Politiska fångar i Azerbajdzjan
Skriftlig fråga 2017/18:627 av Margareta Cederfelt (M)
Fråga 2017/18:627 Politiska fångar i Azerbajdzjan av Margareta Cederfelt M till Utrikesminister Margot Wallström S The Center for the Protection of Political Prisoners CPPP har nyligen publicerat en uppdaterad förteckning över politiska fångar i Azerbajdzjan. Listan som CPPP publicerade 2017 innehöll 162 personer, och- Inlämnad
- 2018-01-22
- Besvarare
- Utrikesminister Margot Wallström (S)
Säkerhetssituationen i östra Asien
Skriftlig fråga 2017/18:626 av Margareta Cederfelt (M)
Fråga 2017/18:626 Säkerhetssituationen i östra Asien av Margareta Cederfelt M till Utrikesminister Margot Wallström S Kina utmanar säkerheten i sitt närområde genom att unilateralt ha infört nya flygrutter i Taiwansundet utan samråd med Taiwan. De unilateralt beslutade flygrutterna ligger geografiskt nära Taipei Flight- Inlämnad
- 2018-01-22
- Besvarare
- Utrikesminister Margot Wallström (S)