Margareta Fransson (MP)
Tillgänglig ersättare
- Parti
- Miljöpartiet
- Valkrets
- Östergötlands län
- Född år
- 1971
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ersättare
- 2021-09-19 – 2022-05-15
Socialutskottet
- Ledamot
- 2022-01-14 – 2022-05-15
- Suppleant
- 2021-10-13 – 2022-01-14
Civilutskottet
- Suppleant
- 2021-10-13 – 2022-05-15
Finansutskottet
- Suppleant
- 2021-10-13 – 2022-05-15
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2021-10-13 – 2022-05-15
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2021-10-13 – 2022-05-15
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2021-10-13 – 2022-05-15
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2021-10-13 – 2022-05-15
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2021-10-13 – 2022-05-15
Arbetsmarknadsutskottet
- Extra suppleant
- 2022-03-20 – 2022-05-15
- Extra suppleant
- 2021-09-19 – 2022-03-19
Miljö- och jordbruksutskottet
- Extra suppleant
- 2022-03-20 – 2022-05-15
- Extra suppleant
- 2021-09-19 – 2022-03-19
Skatteutskottet
- Extra suppleant
- 2022-03-20 – 2022-05-15
- Extra suppleant
- 2021-09-19 – 2022-03-19
Trafikutskottet
- Extra suppleant
- 2022-03-20 – 2022-05-15
- Extra suppleant
- 2021-09-19 – 2022-03-19
EU-nämnden
- Suppleant
- 2021-10-13 – 2022-05-15
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Hjälpmedel till personer med funktionsvariation
Interpellation 2021/22:392 av Margareta Fransson (MP)
Interpellation 2021/22:392 Hjälpmedel till personer med funktionsvariation av Margareta Fransson MP till Socialminister Lena Hallengren S Den offentliga upphandlingen står för nära en femtedel av Sveriges bnp. Var tionde person i arbetsför ålder har en funktionsnedsättning som påverkar hans eller hennes arbetsförmåga.- Inlämnad
- 2022-03-03
- Besvarare
- Socialminister Lena Hallengren (S)