Margareta Gunsdotter (-)
Tidigare riksdagsledamot
- Valkrets
- Västra Götalands läns östra
- Född år
- 1964
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2015-05-16 – 2018-09-24
- Ledig
- 2015-02-05 – 2015-05-15
- Ordinarie
- 2013-08-26 – 2015-02-04
- Ledig
- 2013-05-02 – 2013-08-25
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2013-05-01
Kulturutskottet
- Ledamot
- 2012-11-28 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2011-11-18 – 2012-11-27
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2013-02-21
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2011-11-18 – 2012-04-12
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2011-11-18 – 2013-02-21
Civilutskottet
- Suppleant
- 2011-11-18 – 2013-02-21
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2011-11-18 – 2013-02-21
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2012-05-03 – 2013-02-21
- Suppleant
- 2012-01-25 – 2012-05-02
Socialutskottet
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2015-11-03
- Suppleant
- 2012-01-25 – 2014-09-29
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2012-04-11 – 2013-02-21
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2012-04-13 – 2012-11-08
Finansutskottet
- Suppleant
- 2012-04-13 – 2013-02-21
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2012-04-13 – 2013-02-21
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2012-04-13 – 2013-02-21
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2012-04-13 – 2013-02-21
EU-nämnden
- Suppleant
- 2012-01-25 – 2013-01-23
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2012-01-17
Nordiska rådets svenska delegation
- Ledamot
- 2012-10-04 – 2013-05-30
- Ledamot
- 2012-06-19 – 2012-09-18
Riksrevisionens styrelse
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2010-12-31
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10-. Ledamot EU-nämnden 10-12 och kulturutskottet 12-14. Suppleant utbildningsutskottet 10-13, konstitutionsutskottet 11-12, civilutskottet 11-13, kulturutskottet 11-12, trafikutskottet 11-13, arbetsmarknadsutskottet 11-13, finansutskottet 12-13, skatteutskottet 12-13, justitieutskottet 12-13, försvarsutskottet 12, socialförsäkringsutskottet 12-13, socialutskottet 12-15, miljö- och jordbruksutskottet 12-13, näringsutskottet 12-13 och EU-nämnden 12-13. Ledamot och Nordiska rådets svenska delegation 12-13. Suppleant riksrevisionens styrelse 10.
Utbildning
Gymnasieskola. Nyans-akademin - Alkohol- och drogbehandlare.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Gävle 06-.