Maria Ferm (MP)
Tillgänglig ersättare
- Parti
- Miljöpartiet
- Valkrets
- Stockholms län
- Titel
- Studerande.
- Född år
- 1985
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- E-post
- maria.ferm@riksdagen.se
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2021-11-30 – 2022-09-26
- Ledig
- 2019-01-23 – 2021-11-30
- Ordinarie
- 2016-01-01 – 2019-01-22
- Ledig
- 2015-05-18 – 2015-12-31
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2015-05-17
Miljöpartiet de gröna
- Förste vice gruppledare
- 2018-09-24 – 2019-02-06
- Gruppledare
- 2018-01-16 – 2018-09-24
- Förste vice gruppledare
- 2016-11-01 – 2018-01-15
- Gruppledare
- 2016-01-01 – 2016-11-01
- Förste vice gruppledare
- 2015-05-18 – 2015-12-31
- Gruppledare
- 2015-03-18 – 2015-05-18
- Förste vice gruppledare
- 2015-01-02 – 2015-03-18
- Gruppledare
- 2014-09-29 – 2015-01-01
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2022-01-11 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2021-12-01 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2019-01-23
- Suppleant
- 2016-02-02 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2015-05-21
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Utrikesutskottet
- Ledamot
- 2022-01-11 – 2022-09-26
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2022-01-11 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2019-01-23
- Suppleant
- 2016-02-02 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2015-05-21
Finansutskottet
- Suppleant
- 2022-01-11 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2019-01-23
- Suppleant
- 2016-02-09 – 2018-09-24
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2021-12-01 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2021-12-01 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2022-01-11 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2022-01-11 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2022-01-11 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2022-01-11 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2022-01-11 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2022-01-11 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2022-01-11 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Ledamot
- 2022-01-11 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2019-01-23
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Riksdagsstyrelsen
- Ersättare
- 2018-10-02 – 2019-01-30
- Ledamot
- 2018-01-16 – 2018-10-02
- Ersättare
- 2016-11-01 – 2018-01-15
- Ledamot
- 2016-01-01 – 2016-10-31
- Ersättare
- 2015-05-22 – 2015-12-31
- Ledamot
- 2015-03-18 – 2015-05-21
- Ersättare
- 2015-02-05 – 2015-03-18
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2015-02-05
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2014-10-14 – 2019-01-23
Ledamotsrådet
- Suppleant
- 2015-03-25 – 2016-11-09
- Ledamot
- 2015-01-28 – 2015-03-25
- Suppleant
- 2014-10-15 – 2015-01-28
Utrikesnämnden
- Ledamot
- 2018-02-02 – 2019-01-23
Valberedningen
- Suppleant
- 2014-09-29 – 2018-09-24
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10-. Ledamot justitieutskottet 10-14 och socialförsäkringsutskottet 14-15 och 18-. Suppleant socialförsäkringsutskottet 10-14 och 16-18, EU-nämnden 10-14 och 18-, arbetsmarknadsutskottet 14-15 och 16- och finansutskottet 16-19. Ledamot krigsdelegationen 14-, ledamotsrådet 15, riksdagsstyrelsen 14-15 och 16 samt Utrikesnämnden 18-19. Ersättare riksdagsstyrelsen 15 och 16-19. Suppleant ledamotsrådet 14-15 och 6 och riksdagens valberedning 14-18. Gruppledare, Miljöpartiet de gröna 14 och 15, vice gruppledare 15 och 16-.
Utbildning
Gymnasieskola, Vellinge, slutår 04. Programmet Språk, migration & globalisering, Malmö högskola, Malmö, slutår 08.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Styrelseledamot, Rikspolisstyrelsen 11-. Ledamot i Migrationsverkets insynsråd och Säkerhetspolisens insynsråd. Särskild utredare i utredningen om lagliga vägar för att söka asyl i EU.
Kommunala uppdrag
Ledamot, stadsdelsfullmäktige Centrum i Malmö 06-08.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Språkrör, Grön Ungdom Malmö 07-08. Ledamot, Gröna Studenters Riksstyrelse 07-08. Språkrör, Grön Ungdom 08-11. Ledamot, programrådet för kandidatprogrammet Politik och aktivt medborgarskap vid Södertörns högskola 11.
Bostadsort
Stockholm
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Hemlösa EU-medborgare som tvingas tigga
Motion 2017/18:2784 av Maria Ferm och Janine Alm Ericson (båda MP)
Motion till riksdagen 2017/18:2784 av Maria Ferm och Janine Alm Ericson båda MP Hemlösa EU-medborgare som tvingas tigga Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om åtgärder kring hemlösa EU-medborgare som tvingas tigga, och detta tillkännager riksdagen för regeringen. Motivering- Inlämnad
- 2017-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:SoU13
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Avgiftsfria studier
Motion 2017/18:2394 av Emma Hult m.fl. (MP)
Motion till riksdagen 2017/18:2394 av Emma Hult m.fl. MP Avgiftsfria studier Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av en avgiftsfri utbildning för alla och tillkännager detta för regeringen. Motivering Vid terminsstart 2011 infördes studieavgifter för de studenter- Inlämnad
- 2017-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:UbU16
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Underlätta för medborgarskap
Motion 2017/18:1673 av Maria Ferm (MP)
Motion till riksdagen 2017/18:1673 av Maria Ferm MP Underlätta för medborgarskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att människor som inte kan styrka sin identitet ska ha samma möjlighet till medborgarskap som andra, och detta tillkännager riksdagen för regeringen. Riksdagen- Inlämnad
- 2017-10-03
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2017/18:SfU18
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Situationen för rohingyerna i Burma/Myanmar
Motion 2017/18:1670 av Maria Ferm (MP)
Motion till riksdagen 2017/18:1670 av Maria Ferm MP Situationen för rohingyerna i Burma/Myanmar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige mer aktivt bör driva på i FN och EU för att få stopp på våldet och fördrivningen av folkgruppen rohingya, och detta tillkännager- Inlämnad
- 2017-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:UU15
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Bättre etablering i skolan
Motion 2017/18:1672 av Maria Ferm (MP)
Motion till riksdagen 2017/18:1672 av Maria Ferm MP Bättre etablering i skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att staten bör ta ett större ansvar för att mer av resurser fördelas till de skolor som har det tuffast och de huvudmän som tar det största ansvaret för- Inlämnad
- 2017-10-03
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- 2017/18:UbU14 2017/18:UbU16 2017/18:UbU18
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): 6 avslag
Bättre mottagande och etablering
Motion 2017/18:1671 av Maria Ferm (MP)
Motion till riksdagen 2017/18:1671 av Maria Ferm MP Bättre mottagande och etablering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att korta ned Migrationsverkets handläggningstider och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om- Inlämnad
- 2017-10-03
- Förslag
- 11
- Utskottsberedning
- 2017/18:AU7 2017/18:SfU15 2017/18:SfU16 2017/18:SfU17
- Riksdagsbeslut
- (11 yrkanden): 11 avslag