Maria Ferm (MP)
Tillgänglig ersättare
- Parti
- Miljöpartiet
- Valkrets
- Stockholms län
- Titel
- Studerande.
- Född år
- 1985
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- E-post
- maria.ferm@riksdagen.se
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2021-11-30 – 2022-09-26
- Ledig
- 2019-01-23 – 2021-11-30
- Ordinarie
- 2016-01-01 – 2019-01-22
- Ledig
- 2015-05-18 – 2015-12-31
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2015-05-17
Miljöpartiet de gröna
- Förste vice gruppledare
- 2018-09-24 – 2019-02-06
- Gruppledare
- 2018-01-16 – 2018-09-24
- Förste vice gruppledare
- 2016-11-01 – 2018-01-15
- Gruppledare
- 2016-01-01 – 2016-11-01
- Förste vice gruppledare
- 2015-05-18 – 2015-12-31
- Gruppledare
- 2015-03-18 – 2015-05-18
- Förste vice gruppledare
- 2015-01-02 – 2015-03-18
- Gruppledare
- 2014-09-29 – 2015-01-01
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2022-01-11 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2021-12-01 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2019-01-23
- Suppleant
- 2016-02-02 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2015-05-21
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Utrikesutskottet
- Ledamot
- 2022-01-11 – 2022-09-26
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2022-01-11 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2019-01-23
- Suppleant
- 2016-02-02 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2015-05-21
Finansutskottet
- Suppleant
- 2022-01-11 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2019-01-23
- Suppleant
- 2016-02-09 – 2018-09-24
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2021-12-01 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2021-12-01 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2022-01-11 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2022-01-11 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2022-01-11 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2022-01-11 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2022-01-11 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2022-01-11 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2022-01-11 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Ledamot
- 2022-01-11 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2019-01-23
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Riksdagsstyrelsen
- Ersättare
- 2018-10-02 – 2019-01-30
- Ledamot
- 2018-01-16 – 2018-10-02
- Ersättare
- 2016-11-01 – 2018-01-15
- Ledamot
- 2016-01-01 – 2016-10-31
- Ersättare
- 2015-05-22 – 2015-12-31
- Ledamot
- 2015-03-18 – 2015-05-21
- Ersättare
- 2015-02-05 – 2015-03-18
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2015-02-05
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2014-10-14 – 2019-01-23
Ledamotsrådet
- Suppleant
- 2015-03-25 – 2016-11-09
- Ledamot
- 2015-01-28 – 2015-03-25
- Suppleant
- 2014-10-15 – 2015-01-28
Utrikesnämnden
- Ledamot
- 2018-02-02 – 2019-01-23
Valberedningen
- Suppleant
- 2014-09-29 – 2018-09-24
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10-. Ledamot justitieutskottet 10-14 och socialförsäkringsutskottet 14-15 och 18-. Suppleant socialförsäkringsutskottet 10-14 och 16-18, EU-nämnden 10-14 och 18-, arbetsmarknadsutskottet 14-15 och 16- och finansutskottet 16-19. Ledamot krigsdelegationen 14-, ledamotsrådet 15, riksdagsstyrelsen 14-15 och 16 samt Utrikesnämnden 18-19. Ersättare riksdagsstyrelsen 15 och 16-19. Suppleant ledamotsrådet 14-15 och 6 och riksdagens valberedning 14-18. Gruppledare, Miljöpartiet de gröna 14 och 15, vice gruppledare 15 och 16-.
Utbildning
Gymnasieskola, Vellinge, slutår 04. Programmet Språk, migration & globalisering, Malmö högskola, Malmö, slutår 08.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Styrelseledamot, Rikspolisstyrelsen 11-. Ledamot i Migrationsverkets insynsråd och Säkerhetspolisens insynsråd. Särskild utredare i utredningen om lagliga vägar för att söka asyl i EU.
Kommunala uppdrag
Ledamot, stadsdelsfullmäktige Centrum i Malmö 06-08.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Språkrör, Grön Ungdom Malmö 07-08. Ledamot, Gröna Studenters Riksstyrelse 07-08. Språkrör, Grön Ungdom 08-11. Ledamot, programrådet för kandidatprogrammet Politik och aktivt medborgarskap vid Södertörns högskola 11.
Bostadsort
Stockholm
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Amerikanska myndigheters möjlighet att övervaka svenskars kommunikation
Skriftlig fråga 2012/13:576 av Ferm, Maria (MP)
den 11 juni Fråga 2012/13:576 Amerikanska myndigheters möjlighet att övervaka svenskars kommunikation av Maria Ferm MP till justitieminister Beatrice Ask M USA har under den senaste veckan skakats av att ett spionprogram som övervakat miljontals amerikaners privata konversationer avslöjats. 29-årige Edward Snowden- Inlämnad
- 2013-06-11
- Besvarare
- Beatrice Ask (M)
Whistleblowers mänskliga rättigheter
Skriftlig fråga 2012/13:575 av Ferm, Maria (MP)
den 11 juni Fråga 2012/13:575 Whistleblowers mänskliga rättigheter av Maria Ferm MP till utrikesminister Carl Bildt M Så kallade whistleblowers spelar en ovärderlig roll i öppna, demokratiska rättssamhällen. Det är nödvändigt att personer som har mod och integritet att avslöja missförhållanden de får kännedom om- Inlämnad
- 2013-06-11
- Besvarare
- Carl Bildt (M)
Sveriges hållning vad gäller situationen i Burma/Myanmar
Skriftlig fråga 2012/13:463 av Ferm, Maria (MP)
den 24 april Fråga 2012/13:463 Sveriges hållning vad gäller situationen i Burma/Myanmar av Maria Ferm MP till utrikesminister Carl Bildt M Den 22 april beslutades på ett utrikesministermöte att lyfta många av handelssanktionerna mot Burma/Myanmar samt sanktionerna mot Burma/Myanmars ledning. Burma/Myanmar har tagit- Inlämnad
- 2013-04-24
- Besvarare
- Carl Bildt (M)
Gränspolisens kompetens att hantera utlänningsärenden
Skriftlig fråga 2012/13:199 av Ferm, Maria (MP)
den 12 december Fråga 2012/13:199 Gränspolisens kompetens att hantera utlänningsärenden av Maria Ferm MP till justitieminister Beatrice Ask M I medierna har det under senare tid framkommit att företrädare för polismyndigheters gränskontrollverksamhet framfört att deras bedömningar är annorlunda än Migrationsverkets- Inlämnad
- 2012-12-12
- Besvarare
- Beatrice Ask (M)