Maria Ferm (MP)
Tillgänglig ersättare
- Parti
- Miljöpartiet
- Valkrets
- Stockholms län
- Titel
- Studerande.
- Född år
- 1985
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- E-post
- maria.ferm@riksdagen.se
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2021-11-30 – 2022-09-26
- Ledig
- 2019-01-23 – 2021-11-30
- Ordinarie
- 2016-01-01 – 2019-01-22
- Ledig
- 2015-05-18 – 2015-12-31
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2015-05-17
Miljöpartiet de gröna
- Förste vice gruppledare
- 2018-09-24 – 2019-02-06
- Gruppledare
- 2018-01-16 – 2018-09-24
- Förste vice gruppledare
- 2016-11-01 – 2018-01-15
- Gruppledare
- 2016-01-01 – 2016-11-01
- Förste vice gruppledare
- 2015-05-18 – 2015-12-31
- Gruppledare
- 2015-03-18 – 2015-05-18
- Förste vice gruppledare
- 2015-01-02 – 2015-03-18
- Gruppledare
- 2014-09-29 – 2015-01-01
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2022-01-11 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2021-12-01 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2019-01-23
- Suppleant
- 2016-02-02 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2015-05-21
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Utrikesutskottet
- Ledamot
- 2022-01-11 – 2022-09-26
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2022-01-11 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2019-01-23
- Suppleant
- 2016-02-02 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2015-05-21
Finansutskottet
- Suppleant
- 2022-01-11 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2019-01-23
- Suppleant
- 2016-02-09 – 2018-09-24
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2021-12-01 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2021-12-01 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2022-01-11 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2022-01-11 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2022-01-11 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2022-01-11 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2022-01-11 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2022-01-11 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2022-01-11 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Ledamot
- 2022-01-11 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2019-01-23
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Riksdagsstyrelsen
- Ersättare
- 2018-10-02 – 2019-01-30
- Ledamot
- 2018-01-16 – 2018-10-02
- Ersättare
- 2016-11-01 – 2018-01-15
- Ledamot
- 2016-01-01 – 2016-10-31
- Ersättare
- 2015-05-22 – 2015-12-31
- Ledamot
- 2015-03-18 – 2015-05-21
- Ersättare
- 2015-02-05 – 2015-03-18
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2015-02-05
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2014-10-14 – 2019-01-23
Ledamotsrådet
- Suppleant
- 2015-03-25 – 2016-11-09
- Ledamot
- 2015-01-28 – 2015-03-25
- Suppleant
- 2014-10-15 – 2015-01-28
Utrikesnämnden
- Ledamot
- 2018-02-02 – 2019-01-23
Valberedningen
- Suppleant
- 2014-09-29 – 2018-09-24
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10-. Ledamot justitieutskottet 10-14 och socialförsäkringsutskottet 14-15 och 18-. Suppleant socialförsäkringsutskottet 10-14 och 16-18, EU-nämnden 10-14 och 18-, arbetsmarknadsutskottet 14-15 och 16- och finansutskottet 16-19. Ledamot krigsdelegationen 14-, ledamotsrådet 15, riksdagsstyrelsen 14-15 och 16 samt Utrikesnämnden 18-19. Ersättare riksdagsstyrelsen 15 och 16-19. Suppleant ledamotsrådet 14-15 och 6 och riksdagens valberedning 14-18. Gruppledare, Miljöpartiet de gröna 14 och 15, vice gruppledare 15 och 16-.
Utbildning
Gymnasieskola, Vellinge, slutår 04. Programmet Språk, migration & globalisering, Malmö högskola, Malmö, slutår 08.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Styrelseledamot, Rikspolisstyrelsen 11-. Ledamot i Migrationsverkets insynsråd och Säkerhetspolisens insynsråd. Särskild utredare i utredningen om lagliga vägar för att söka asyl i EU.
Kommunala uppdrag
Ledamot, stadsdelsfullmäktige Centrum i Malmö 06-08.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Språkrör, Grön Ungdom Malmö 07-08. Ledamot, Gröna Studenters Riksstyrelse 07-08. Språkrör, Grön Ungdom 08-11. Ledamot, programrådet för kandidatprogrammet Politik och aktivt medborgarskap vid Södertörns högskola 11.
Bostadsort
Stockholm
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Amerikanska myndigheters möjlighet att övervaka svenskars kommunikation
Skriftlig fråga 2012/13:576 av Ferm, Maria (MP)
den 11 juni Fråga 2012/13:576 Amerikanska myndigheters möjlighet att övervaka svenskars kommunikation av Maria Ferm MP till justitieminister Beatrice Ask M USA har under den senaste veckan skakats av att ett spionprogram som övervakat miljontals amerikaners privata konversationer avslöjats. 29-årige Edward Snowden- Inlämnad
- 2013-06-11
- Besvarare
- Beatrice Ask (M)
Whistleblowers mänskliga rättigheter
Skriftlig fråga 2012/13:575 av Ferm, Maria (MP)
den 11 juni Fråga 2012/13:575 Whistleblowers mänskliga rättigheter av Maria Ferm MP till utrikesminister Carl Bildt M Så kallade whistleblowers spelar en ovärderlig roll i öppna, demokratiska rättssamhällen. Det är nödvändigt att personer som har mod och integritet att avslöja missförhållanden de får kännedom om- Inlämnad
- 2013-06-11
- Besvarare
- Carl Bildt (M)
Sveriges hållning vad gäller situationen i Burma/Myanmar
Skriftlig fråga 2012/13:463 av Ferm, Maria (MP)
den 24 april Fråga 2012/13:463 Sveriges hållning vad gäller situationen i Burma/Myanmar av Maria Ferm MP till utrikesminister Carl Bildt M Den 22 april beslutades på ett utrikesministermöte att lyfta många av handelssanktionerna mot Burma/Myanmar samt sanktionerna mot Burma/Myanmars ledning. Burma/Myanmar har tagit- Inlämnad
- 2013-04-24
- Besvarare
- Carl Bildt (M)
Gränspolisens kompetens att hantera utlänningsärenden
Skriftlig fråga 2012/13:199 av Ferm, Maria (MP)
den 12 december Fråga 2012/13:199 Gränspolisens kompetens att hantera utlänningsärenden av Maria Ferm MP till justitieminister Beatrice Ask M I medierna har det under senare tid framkommit att företrädare för polismyndigheters gränskontrollverksamhet framfört att deras bedömningar är annorlunda än Migrationsverkets- Inlämnad
- 2012-12-12
- Besvarare
- Beatrice Ask (M)
Förhållningssätt inom polisen beträffande personer med utländsk bakgrund
Skriftlig fråga 2010/11:627 av Ferm, Maria (MP)
den 29 juni Fråga 2010/11:627 Förhållningssätt inom polisen beträffande personer med utländsk bakgrund av Maria Ferm MP till justitieminister Beatrice Ask M Med jämna mellanrum rapporteras det om hur det förekommer en rå jargongfrämlingsfientlighet och fördomar inom polisen. Enligt en artikel i Aftonbladet den 21- Inlämnad
- 2011-06-29
- Besvarare
- Beatrice Ask (M)
Regeringens prioriteringar i EU
Skriftlig fråga 2010/11:601 av Ferm, Maria (MP)
den 21 juni Fråga 2010/11:601 Regeringens prioriteringar i EU av Maria Ferm MP till statsminister Fredrik Reinfeldt M Den 1 januari 2010 igångsatte regeringen en licensjakt på varg. 27 vargar skulle skjutas av 12 000 licenserade jägare. Stark kritik har riktats mot Sverige från EU för att Sverige bedriver jakt på- Inlämnad
- 2011-06-21
- Besvarare
- Birgitta Ohlsson (FP)