Maria Larsson (KD)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Kristdemokraterna
- Valkrets
- Jönköpings län
- Titel
- Lärare
- Född år
- 1956
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ledig
- 2006-10-06 – 2014-09-29
- Ordinarie
- 1998-10-05 – 2006-10-05
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2002-10-15 – 2006-10-02
- Ledamot
- 1998-10-13 – 2002-09-30
Näringsutskottet
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 1998-10-13 – 2002-09-30
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2000-02-01 – 2002-09-30
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2006-10-17 – 2014-09-29
Riksdagsstyrelsen
- Suppleant
- 2000-07-01 – 2006-10-10
Valberedningen
- Suppleant
- 2002-09-30 – 2006-10-02
Utrikesnämnden
- Suppleant
- 2004-04-29 – 2006-10-10
Riksbanksfullmäktige
- Suppleant
- 2004-04-29 – 2006-10-16
Socialdepartementet
- Statsråd
- 2006-10-06 – 2014-10-03
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
kraftvärmens förutsättningar
Interpellation 2003/04:528 av Larsson, Maria (kd)
den 18 maj Interpellation 2003/04:528 av Maria Larsson kd till näringsminister Leif Pagrotsky om kraftvärmens förutsättningar I december förra året tog riksdagen ett efterlängtat beslut om att införa beskattningsregler för kraftvärmeindustrin som motsvarar beskattningen av industriellt mottryck. Trots att man tagit- Inlämnad
- 2004-05-19
- Besvarare
- Leif Pagrotsky (S)
barnomsorgen
Interpellation 2003/04:388 av Oscarsson, Mikael (kd)
den 26 mars Interpellation 2003/04:388 av Mikael Oscarsson kd till statsrådet Lena Hallengren om barnomsorgen Sverige var ett var de första länder som ratificerade konventionen om barnets rättigheter. Därmed har vi åtagit oss att garantera dessa rättigheter för alla barn och ungdomar i vårt eget land.Så skriver Lena- Inlämnad
- 2004-03-26
- Besvarare
- Berit Andnor (S)
tingsrätternas framtida organisation
Interpellation 2003/04:332 av Hägg, Carina (s)
den 9 mars Interpellation 2003/04:332 av Carina Hägg s till justitieminister Thomas Bodström om tingsrätternas framtida organisation Människor ska i ett välfärdssamhälle känna trygghet vid till exempel sjukdom och arbetslöshet. Men det gäller också trygghet mot brott. Vid riksdagens partiledardebatt den 21 januari- Inlämnad
- 2004-03-09
- Besvarare
- Thomas Bodström (S)
avtal med IUC-bolagen
Interpellation 2003/04:345 av Lundgren, Kerstin (c)
den 11 mars Interpellation 2003/04:345 av Kerstin Lundgren c till näringsminister Leif Pagrotsky om avtal med IUC-bolagen Sedan 1997 har regeringen givit uppdrag till landets industriella utvecklingscentra att stötta och hjälpa små och medelstora företag med produktutveckling. Det unika med dessa centra är att där- Inlämnad
- 2004-03-11
- Besvarare
- Leif Pagrotsky (S)
småföretagen och jobben
Interpellation 2003/04:338 av Larsson, Maria (kd)
den 10 mars Interpellation 2003/04:338 av Maria Larsson kd till näringsminister Leif Pagrotsky om småföretagen och jobben Var femte småföretagare som planerar att dra sig tillbaka de närmaste åren tänker lägga ned sitt företag. Det visar statistik från Nutek som publicerades den 18 februari. Nutek har räknat ut att- Inlämnad
- 2004-03-10
- Besvarare
- Leif Pagrotsky (S)
småföretagen och jobben
Interpellation 2003/04:321 av Larsson, Maria (kd)
den 26 februari Interpellation 2003/04:321 av Maria Larsson kd till näringsminister Leif Pagrotsky om småföretagen och jobben Var femte småföretagare som planerar att dra sig tillbaka de närmaste åren tänker lägga ned sitt företag. Det visar statistik från Nutek som publicerades den 18 februari. Nutek har räknat ut- Inlämnad
- 2004-02-26
- Besvarare
- Leif Pagrotsky (S)
fortsatt verksamhet för IUC
Interpellation 2003/04:226 av Lundgren, Kerstin (c)
den 13 januari Interpellation 2003/04:226 av Kerstin Lundgren c till näringsminister Leif Pagrotsky om fortsatt verksamhet för IUC Landets industriella utvecklingscentra IUC har som en försöksverksamhet sedan 1997 haft regeringens uppdrag att stötta och hjälpa små och medelstora företag med produktutveckling. Den särskilda- Inlämnad
- 2004-01-13
- Besvarare
- Leif Pagrotsky (S)
Vin & Sprits marknadsföring
Interpellation 2003/04:216 av Billström, Tobias (m)
den 30 december Interpellation 2003/04:216 av Tobias Billström m till näringsminister Leif Pagrotsky om Vin Sprits marknadsföring Näringsministern skrev tisdagen den 16 december en artikel i Dagens Nyheter som bland annat tog upp frågan om statliga Vin Sprits marknadsföring och försäljning. I artikeln skriver näringsministern- Inlämnad
- 2003-12-30
- Besvarare
- Leif Pagrotsky (S)
regeringens interna jämställdhetsarbete
Interpellation 2003/04:54 av Larsson, Maria (kd)
den 27 oktober Interpellation 2003/04:54 av Maria Larsson kd till statsminister Göran Persson om regeringens interna jämställdhetsarbete Statsminister Göran Persson har den senaste tiden kritiserats i medierna för sin ledarstil och för att han visar bristande respekt gentemot sina kvinnliga partiledarkolleger. På Aftonbladets- Inlämnad
- 2003-10-27
- Besvarare
- Mona Sahlin (S)