Maria Larsson (KD)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Kristdemokraterna
- Valkrets
- Jönköpings län
- Titel
- Lärare
- Född år
- 1956
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ledig
- 2006-10-06 – 2014-09-29
- Ordinarie
- 1998-10-05 – 2006-10-05
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2002-10-15 – 2006-10-02
- Ledamot
- 1998-10-13 – 2002-09-30
Näringsutskottet
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 1998-10-13 – 2002-09-30
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2000-02-01 – 2002-09-30
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2006-10-17 – 2014-09-29
Riksdagsstyrelsen
- Suppleant
- 2000-07-01 – 2006-10-10
Valberedningen
- Suppleant
- 2002-09-30 – 2006-10-02
Utrikesnämnden
- Suppleant
- 2004-04-29 – 2006-10-10
Riksbanksfullmäktige
- Suppleant
- 2004-04-29 – 2006-10-16
Socialdepartementet
- Statsråd
- 2006-10-06 – 2014-10-03
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
försöksverksamhet med lärlingsutbildning
Interpellation 1999/2000:415 av Larsson, Maria (kd)
den 28 april Interpellation 1999/2000:415 av Maria Larsson kd till statsrådet Ingegerd Wärnersson om försöksverksamhet med lärlingsutbildning Inom ramen för en försöksverksamhet finns i dagens gymnasieskola möjlighet till en lärlingsutbildning. Under de två första åren bedrivs undervisningen i gymnasieskolan, och därefter- Inlämnad
- 2000-04-28
- Besvarare
- statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)
maxtaxans konsekvenser
Interpellation 1999/2000:376 av Larsson, Maria (kd)
den 26 april Interpellation 1999/2000:376 av Maria Larsson kd till statsrådet Ingegerd Wärnersson om maxtaxans konsekvenser Vi kristdemokrater ser med oro på att regeringen sjösätter en stor reform på barnomsorgens område som på ett ensidigt sätt kommer att styra familjernas val av barnomsorg. När regeringen nu gjort- Inlämnad
- 2000-04-27
- Besvarare
- statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)
arbetstidsförkortning
Interpellation 1999/2000:249 av Larsson, Maria (kd)
den 21 februari Interpellation 1999/2000:249 av Maria Larsson kd till statsrådet Mona Sahlin om arbetstidsförkortning Svensk arbetsmarknad står i dag inför nya problem. Samtidigt som det i dag existerar en arbetskraftsbrist på arbetsmarknaden har vi fortfarande en hög arbetslöshet. Miljöpartiet och Vänsterpartiet samt- Inlämnad
- 2000-02-21
- Besvarare
- statsrådet Mona Sahlin (S)
utjämning av kostnader för LSS-verksamheten
Interpellation 1999/2000:248 av Larsson, Maria (kd)
den 21 februari Interpellation 1999/2000:248 av Maria Larsson kd till socialminister Lars Engqvist om utjämning av kostnader för LSS-verksamheten Ds 1999:72 om Förslag till utjämning mellan kommuner av kostnader för LSS-verksamheten har varit ute på remiss hos Sveriges kommuner. Promemorian innehåller förslag om- Inlämnad
- 2000-02-21
- Besvarare
- statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)
momsbeläggning av hyra för ideella föreningar
Interpellation 1999/2000:171 av Larsson, Maria (kd)
den 22 december Interpellation 1999/2000:171 av Maria Larsson kd till statsrådet Lars-Erik Lövdén om momsbeläggning av hyra för ideella föreningar Den ideella föreningsrörelsen bärs i Sverige av en tradition långt bakåt i tiden. Den har vuxit sig unikt stark med en stor bredd och spridning. Den är en viktig bärare- Inlämnad
- 1999-12-22
- Besvarare
- finansminister Bosse Ringholm (S)
ersättningssystemet för ungdomar med utvecklingsgaranti
Interpellation 1999/2000:158 av Larsson, Maria (kd)
den 20 december Interpellation 1999/2000:158 av Maria Larsson kd till näringsminister Björn Rosengren om ersättningssystemet för ungdomar med utvecklingsgaranti Den 1 januari 1998 infördes åtgärden utvecklingsgaranti riktad till arbetslösa ungdomar i åldern 2024 år. Ett av huvudsyftena med åtgärden var att ge en möjlighet- Inlämnad
- 1999-12-20
- Besvarare
- näringsminister Björn Rosengren (S)