Maria Larsson (KD)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Kristdemokraterna
- Valkrets
- Jönköpings län
- Titel
- Lärare
- Född år
- 1956
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ledig
- 2006-10-06 – 2014-09-29
- Ordinarie
- 1998-10-05 – 2006-10-05
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2002-10-15 – 2006-10-02
- Ledamot
- 1998-10-13 – 2002-09-30
Näringsutskottet
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 1998-10-13 – 2002-09-30
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2000-02-01 – 2002-09-30
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2006-10-17 – 2014-09-29
Riksdagsstyrelsen
- Suppleant
- 2000-07-01 – 2006-10-10
Valberedningen
- Suppleant
- 2002-09-30 – 2006-10-02
Utrikesnämnden
- Suppleant
- 2004-04-29 – 2006-10-10
Riksbanksfullmäktige
- Suppleant
- 2004-04-29 – 2006-10-16
Socialdepartementet
- Statsråd
- 2006-10-06 – 2014-10-03
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
regelverk för arbetskraftsinvandring
Interpellation 2002/03:331 av Backman, Hans (fp)
den 8 maj Interpellation 2002/03:331 av Hans Backman fp till statsrådet Hans Karlsson om regelverk för arbetskraftsinvandring I Gävleborgs län ser vi nu exempel på de problem som drabbar människor i Sverige på grund av att det i vårt land inte finns ett fungerande system för arbetskraftsinvandring. Detta problem har- Inlämnad
- 2003-05-08
- Besvarare
- Hans Karlsson (S)
individuellt kompetenssparande
Interpellation 2002/03:376 av Attefall, Stefan (kd)
den 12 maj Interpellation 2002/03:376 av Stefan Attefall kd till statsrådet Hans Karlsson om individuellt kompetenssparande Våren 2002 överlämnade regeringen till riksdagen en proposition om stimulans för individuellt kompetenssparande 2001/02:175Systemet avsågs träda i kraft den 1 juli 2003. Propositionen föregicks- Inlämnad
- 2003-05-12
- Besvarare
- Hans Karlsson (S)
prostitution som näringsverksamhet
Interpellation 2002/03:380 av Larsson, Maria (kd)
den 12 maj Interpellation 2002/03:380 av Maria Larsson kd till finansminister Bosse Ringholm om prostitution som näringsverksamhet En kvinna i Halland har fått F-skattsedel för att bedriva näringsverksamhet i form av prostitution, detta trots att det enligt lagen är ett brott att köpa tjänster av en prostituerad. Med- Inlämnad
- 2003-05-12
- Besvarare
- Bosse Ringholm (S)
den ideella sektorn och mervärdesskatt på second hand-verksamhet
Interpellation 2002/03:379 av Oscarsson, Mikael (kd)
den 12 maj Interpellation 2002/03:379 av Mikael Oscarsson kd till finansminister Bosse Ringholm om den ideella sektorn och mervärdesskatt på second hand-verksamhet Den ideella sektorn är något mycket värdefullt som bör stödjas. Många ideella organisationer gör fantastiska insatser: Stadsmissionen, Hoppets Stjärna,- Inlämnad
- 2003-05-12
- Besvarare
- Bosse Ringholm (S)
företagsklimatet
Interpellation 2002/03:311 av Larsson, Maria (kd)
den 28 april Interpellation 2002/03:311 av Maria Larsson kd till näringsminister Leif Pagrotsky om företagsklimatet Tillväxt och förnyelse är honnörsord som upprepas här och var i regeringens finansplan i vårpropositionen. Insatser utlovas för att skapa ett bättre entreprenörskapDe konkreta förslagen är dock få. Med- Inlämnad
- 2003-04-28
- Besvarare
- Leif Pagrotsky (S)
moms på ideell verksamhet
Interpellation 2002/03:378 av Larsson, Maria (kd)
den 12 maj Interpellation 2002/03:378 av Maria Larsson kd till finansminister Bosse Ringholm om moms på ideell verksamhet Utredningen Mervärdesskatt i ett EG-rättsligt perspektiv SOU 2002:74 föreslår momsbeläggning av ideella föreningar för den näringsverksamhet dessa bedriver. Detta oroar många, som är verksamma- Inlämnad
- 2003-05-12
- Besvarare
- Bosse Ringholm (S)
prostitution som näringsverksamhet
Interpellation 2002/03:300 av Larsson, Maria (kd)
den 22 april Interpellation 2002/03:300 av Maria Larsson kd till näringsminister Leif Pagrotsky om prostitution som näringsverksamhet En kvinna i Halland har fått F-skattsedel för att bedriva näringsverksamhet i form av prostitution, detta trots att det enligt lagen är ett brott att köpa tjänster av en prostituerad.- Inlämnad
- 2003-04-22
- Besvarare
- Bosse Ringholm (S)
satsningar på friskvård
Interpellation 2002/03:218 av Larsson, Maria (kd)
den 6 mars Interpellation 2002/03:218 av Maria Larsson kd till statsrådet Hans Karlsson om satsningar på friskvård Att förebygga ohälsa, det vill säga att förhindra uppkomsten av skador och sjukdom, är ett nödvändigt arbete som kan bespara många människor stort lidande. I diskussionen om ohälsan talas ofta om de höga- Inlämnad
- 2003-03-06
- Besvarare
- Bosse Ringholm (S)
jämställda löner inom offentlig sektor
Interpellation 2002/03:209 av Johansson, Jörgen (c)
den 26 februari Interpellation 2002/03:209 av Jörgen Johansson c till vice statsminister Margareta Winberg om jämställda löner inom offentlig sektor Offentlig sektor sysselsätter en stor andel kvinnor. Dessa tillhör ofta gruppen lågavlönade i samhället. Det finns ett behov av en utjämning av lönenivån i förhållande- Inlämnad
- 2003-02-26
- Besvarare
- Hans Karlsson (S)
arbetskraftsbrist
Interpellation 2002/03:207 av Larsson, Maria (kd)
den 26 februari Interpellation 2002/03:207 av Maria Larsson kd till statsrådet Hans Karlsson om arbetskraftsbrist Befolkningsutvecklingen talar ett tydligt språk allt färre ska försörja alltfler. Antalet pensionärer kommer att öka starkt de närmaste åren. I dag går det två yrkesaktiva på varje ålders- och yrkespensionär.- Inlämnad
- 2003-02-26
- Besvarare
- Hans Karlsson (S)
IUC-satsningen
Interpellation 2002/03:127 av Larsson, Maria (kd)
den 16 januari Interpellation 2002/03:127 av Maria Larsson kd till näringsminister Leif Pagrotsky om IUC-satsningen Industriella utvecklingscentra, IUC, är underifrån initierade och lokalt och regionalt ägda bolag. Hösten 2002 ägde 555 små- och medelstora företag de då 19 befintliga IUC. På regeringens uppdrag har- Inlämnad
- 2003-01-16
- Besvarare
- Leif Pagrotsky (S)
Sveaskogs agerande på virkesmarknaden och statens ägaransvar
Interpellation 2002/03:31 av Larsson, Maria (kd)
den 12 november Interpellation 2002/03:31 av Maria Larsson kd till näringsminister Leif Pagrotsky om Sveaskogs agerande på virkesmarknaden och statens ägaransvar För ett år sedan, den 11 december 2001, beslutade riksdagen godkänna att det statliga skogsbolaget Sveaskog förvärvade samtliga aktier i Assi Domän. Kristdemokraterna- Inlämnad
- 2002-11-12
- Besvarare
- Leif Pagrotsky (S)
utjämning av LSS-kostnader
Interpellation 2002/03:74 av Larsson, Maria (kd)
den 2 december Interpellation 2002/03:74 av Maria Larsson kd till statsrådet Lars-Erik Lövdén om utjämning av LSS-kostnader En parlamentarisk kommitté dir. 2000:99 med uppgift att utreda hur utjämning ska ske för kostnadsskillnader mellan kommuner vad gäller lagen 1993:387 om stöd och service till vissa funktionshindrade- Inlämnad
- 2002-12-02
- Besvarare
- Lars-Erik Lövdén (S)