Maria Nilsson (L)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Liberalerna
- Valkrets
- Göteborgs kommun
- Titel
- Undervisningsråd.
- Född år
- 1979
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2018-09-24 – 2022-09-26
Liberalerna
- Partisekreterare
- 2022-04-13 – 2022-10-17
- Förste vice gruppledare
- 2019-08-12 – 2022-04-19
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2019-11-15 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2019-11-15
Utbildningsutskottet
- Ledamot
- 2019-11-15 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2022-09-26
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2021-09-08 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-10-21
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2021-11-11 – 2021-12-15
- Suppleant
- 2020-03-26 – 2020-09-13
EU-nämnden
- Suppleant
- 2022-04-28 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2021-09-02 – 2022-04-28
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-09-02
Valberedningen
- Ledamot
- 2019-09-26 – 2022-09-26
Nordiska rådets svenska delegation
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2022-09-26
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 18-. Ledamot arbetsmarknadsutskottet 18-19 och utbildningsutskottet 19-. Suppleant försvarsutskottet 18-, skatteutskottet 18- och arbetsmarknadsutskottet 19-. Ledamot riksdagens valberedning 19-. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 18-. Vice gruppledare Liberalerna 19-.