Maria Stockhaus (M)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Stockholms län, plats 52
- Född år
- 1963
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Trafikutskottet
Ledamot
Nordiska rådets svenska delegation
Vice ordförande
Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2014-09-29 – 2026-09-21
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2019-12-16
- Ledamot
- 2017-10-13 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2017-10-13
Trafikutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2019-12-16 – 2022-09-26
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2015-12-15 – 2018-01-19
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2019-12-16
- Suppleant
- 2018-01-19 – 2018-09-24
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2019-02-14 – 2022-10-04
Nordiska rådets svenska delegation
- Vice ordförande
- 2023-10-26 – 2024-10-31
- Ledamot
- 2016-10-26 – 2023-10-26
- Suppleant
- 2015-02-12 – 2016-10-26
Riksdagens delegation till Arktiska parlamentarikerkonferensen
- Ledamot
- 2018-10-24 – 2020-02-04
Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond
- Ledamot
- 2022-11-01 –
- Personlig suppleant
- 2018-11-01 – 2022-10-31
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 14–. Ledamot utbildningsutskottet 17–19 och trafikutskottet 19–. Suppleant utbildningsutskottet 14–17, utrikesutskottet 15–18, civilutskottet 18–19 och EU-nämnden 19–22. Ledamot Nordiska rådets svenska delegation 16–23 och ordförande 23–. Ledamot riksdagens delegation till Arktiska parlamentarikerkonferensen 18–20 och styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond 22–. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 15–16. Personlig suppleant Riksbankens Jubileumsfond 18–22.