Maria Strömkvist (S)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Dalarnas län
- Titel
- Studieombudsman.
- Född år
- 1964
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2014-09-29 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2016-09-29
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2016-09-29 – 2018-09-24
Justitieutskottet
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Delegationen till den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europol
- Ledamot
- 2019-01-31 – 2022-09-26
Valprövningsnämnden
- Suppleant
- 2015-02-18 – 2019-03-13
Nordiska rådets svenska delegation
- Suppleant
- 2021-10-13 – 2022-09-26
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 14-. Ledamot miljö- och jordbruksutskottet 14-16, skatteutskottet 16-18, justitieutskottet 18- och EU-nämnden 18-. Suppleant civilutskottet 14-18 och konstitutionsutskottet 18-. Suppleant Valprövningsnämnden 15-19. Ledamot delegationen till den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europol 19-.
Utbildning
Gymnasieskola, Piteå, slutår 82.
Anställningar
Vårdbiträde, Piteå kommun 83-89. Ombudsman, SSU Dalarna 89-92. Undersköterska, Ludvika kommun 95-97. Ombudsman, Socialdemokraterna Ludvika 97-99. Utbildare, Lernia 01. Studieombudsman, ABF 01-.
Kommunala uppdrag
Ordförande, kommunfullmäktige, Ludvika.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Myndigheternas styrelser
Motion 2015/16:615 av Hans Unander m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2015/16:615 av Hans Unander m.fl. S Myndigheternas styrelser Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om representation i myndigheternas styrelser och tillkännager detta för regeringen. Motivering För att förtroendet för olika myndigheter ska stärkas bör- Inlämnad
- 2015-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:KU17
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Behovet av flyg i norra och västra Dalarna
Motion 2015/16:614 av Hans Unander m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2015/16:614 av Hans Unander m.fl. S Behovet av flyg i norra och västra Dalarna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för att Mora-Siljan flygplats beläggs med trafikplikt och får tillgång till- Inlämnad
- 2015-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:TU14
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Kränkande behandling och mobbning i skolan
Motion 2015/16:612 av Patrik Engström m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2015/16:612 av Patrik Engström m.fl. S Kränkande behandling och mobbning i skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga möjligheterna att stärka skolors skyldighet att agera vid missförhållanden i skolan och tillkännager detta för regeringen.- Inlämnad
- 2015-10-02
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2015/16:UbU14
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Erforderliga handlingar vid en konkurs
Motion 2015/16:611 av Patrik Engström m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2015/16:611 av Patrik Engström m.fl. S Erforderliga handlingar vid en konkurs Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att inom ramen för den statliga lönegarantin inkludera administrativa kostnader för att säkra erforderliga handlingar- Inlämnad
- 2015-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2016/17:CU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Dalarna
Motion 2015/16:610 av Patrik Engström m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2015/16:610 av Patrik Engström m.fl. S Dalarna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Dalarna ska leva och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det är mycket viktigt att en diskussion om hur hela Sverige ska leva inte stannar vid frågor- Inlämnad
- 2015-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:NU17
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Lärlingssystem och validering
Motion 2015/16:506 av Isak From m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2015/16:506 av Isak From m.fl. S Lärlingssystem och validering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att genom lärlingssystem och validering underlätta för nyanlända att komma i arbete och tillkännager detta för regeringen.- Inlämnad
- 2015-10-01
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:AU6
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag