Maria Strömkvist (S)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Dalarnas län
- Titel
- Studieombudsman.
- Född år
- 1964
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2014-09-29 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2016-09-29
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2016-09-29 – 2018-09-24
Justitieutskottet
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Delegationen till den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europol
- Ledamot
- 2019-01-31 – 2022-09-26
Valprövningsnämnden
- Suppleant
- 2015-02-18 – 2019-03-13
Nordiska rådets svenska delegation
- Suppleant
- 2021-10-13 – 2022-09-26
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 14-. Ledamot miljö- och jordbruksutskottet 14-16, skatteutskottet 16-18, justitieutskottet 18- och EU-nämnden 18-. Suppleant civilutskottet 14-18 och konstitutionsutskottet 18-. Suppleant Valprövningsnämnden 15-19. Ledamot delegationen till den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europol 19-.
Utbildning
Gymnasieskola, Piteå, slutår 82.
Anställningar
Vårdbiträde, Piteå kommun 83-89. Ombudsman, SSU Dalarna 89-92. Undersköterska, Ludvika kommun 95-97. Ombudsman, Socialdemokraterna Ludvika 97-99. Utbildare, Lernia 01. Studieombudsman, ABF 01-.
Kommunala uppdrag
Ordförande, kommunfullmäktige, Ludvika.