Maria Strömkvist (S)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Dalarnas län
- Titel
- Studieombudsman.
- Född år
- 1964
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2014-09-29 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2016-09-29
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2016-09-29 – 2018-09-24
Justitieutskottet
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Delegationen till den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europol
- Ledamot
- 2019-01-31 – 2022-09-26
Valprövningsnämnden
- Suppleant
- 2015-02-18 – 2019-03-13
Nordiska rådets svenska delegation
- Suppleant
- 2021-10-13 – 2022-09-26
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 14-. Ledamot miljö- och jordbruksutskottet 14-16, skatteutskottet 16-18, justitieutskottet 18- och EU-nämnden 18-. Suppleant civilutskottet 14-18 och konstitutionsutskottet 18-. Suppleant Valprövningsnämnden 15-19. Ledamot delegationen till den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europol 19-.
Utbildning
Gymnasieskola, Piteå, slutår 82.
Anställningar
Vårdbiträde, Piteå kommun 83-89. Ombudsman, SSU Dalarna 89-92. Undersköterska, Ludvika kommun 95-97. Ombudsman, Socialdemokraterna Ludvika 97-99. Utbildare, Lernia 01. Studieombudsman, ABF 01-.
Kommunala uppdrag
Ordförande, kommunfullmäktige, Ludvika.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Representation i myndigheternas styrelser
Motion 2014/15:2298 av Hans Unander m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:2298 av Hans Unander m.fl. S Representation i myndigheternas styrelser Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om representation i myndigheternas styrelser. Motivering För att förtroendet för olika myndigheter skall stärkas- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:KU17
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Inlandsbanan som ett fungerande alternativ
Motion 2014/15:2183 av Isak From m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:2183 av Isak From m.fl. S Inlandsbanan som ett fungerande alternativ Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för att göra Inlandsbanan till ett fungerande transportalternativ.- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:TU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Vägar i Dalarna
Motion 2014/15:1176 av Maria Strömkvist m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:1176 av Maria Strömkvist m.fl. S Vägar i Dalarna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för investeringar i bl.a. Europaväg 16 GävleMalungOslo och riksväg 50 Bergslagsdiagonalen.- Inlämnad
- 2014-11-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:TU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Finsam
Motion 2014/15:1175 av Maria Strömkvist m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:1175 av Maria Strömkvist m.fl. S Finsam Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Finsam. Motivering Det finns idag 83 samordningsförbund och mer än 225 av landets 290 kommuner är med i något Finsamförbund. Det lokala- Inlämnad
- 2014-11-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:SfU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Säkra barnperspektivet och stärk socialtjänsten
Motion 2014/15:1174 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:1174 av Roza Güclü Hedin m.fl. S Säkra barnperspektivet och stärk socialtjänsten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att säkra barnperspektivet inom socialtjänsten. Riksdagen tillkännager för regeringen- Inlämnad
- 2014-11-07
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2014/15:SoU10
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Tillgänglighet är en rättighet
Motion 2014/15:1173 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:1173 av Roza Güclü Hedin m.fl. S Tillgänglighet är en rättighet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om tillgänglighetsarbete. Motivering Ordet tillgänglighet kan betyda många olika saker. Det kan handla om fysisk tillgänglighet,- Inlämnad
- 2014-11-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:AU3
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Stöd till Dalhalla och andra kulturella mötesplatser
Motion 2014/15:1172 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:1172 av Roza Güclü Hedin m.fl. S Stöd till Dalhalla och andra kulturella mötesplatser Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att ge riktade uppdrag till viktiga kulturella mötesplatser över hela- Inlämnad
- 2014-11-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:KrU7
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Älvdalens skjutfält
Motion 2014/15:1170 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:1170 av Roza Güclü Hedin m.fl. S Älvdalens skjutfält Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Älvdalens skjutfält. Motivering Älvdalens skjut- och övningsfält är Sveriges största militära övningsområde. Fältet är det- Inlämnad
- 2014-11-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:FöU3
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Järnvägar i Dalarnas län
Motion 2014/15:1201 av Hans Unander m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:1201 av Hans Unander m.fl. S Järnvägar i Dalarnas län Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen se över förutsättningarna för investeringar i järnvägar i Dalarnas län. Motivering I Dalarnas- Inlämnad
- 2014-11-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:TU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Nationellt stöd till besöksnäringen
Motion 2014/15:510 av Kalle Olsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:510 av Kalle Olsson m.fl. S Nationellt stöd till besöksnäringen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över behovet av nationellt stöd till besöksnäringen. Motivering Turist- och besöksnäringen har sedan början- Inlämnad
- 2014-11-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:NU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Långsiktig strategi för basindustrins och industrins vidareutveckling
Motion 2014/15:464 av Patrik Engström m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:464 av Patrik Engström m.fl. S Långsiktig strategi för basindustrins och industrins vidareutveckling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att kartlägga basindustrins och industrins villkor ur ett globalt- Inlämnad
- 2014-11-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:NU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag