Maria Strömkvist (S)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Dalarnas län
- Titel
- Studieombudsman.
- Född år
- 1964
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2014-09-29 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2016-09-29
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2016-09-29 – 2018-09-24
Justitieutskottet
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Delegationen till den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europol
- Ledamot
- 2019-01-31 – 2022-09-26
Valprövningsnämnden
- Suppleant
- 2015-02-18 – 2019-03-13
Nordiska rådets svenska delegation
- Suppleant
- 2021-10-13 – 2022-09-26
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 14-. Ledamot miljö- och jordbruksutskottet 14-16, skatteutskottet 16-18, justitieutskottet 18- och EU-nämnden 18-. Suppleant civilutskottet 14-18 och konstitutionsutskottet 18-. Suppleant Valprövningsnämnden 15-19. Ledamot delegationen till den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europol 19-.
Utbildning
Gymnasieskola, Piteå, slutår 82.
Anställningar
Vårdbiträde, Piteå kommun 83-89. Ombudsman, SSU Dalarna 89-92. Undersköterska, Ludvika kommun 95-97. Ombudsman, Socialdemokraterna Ludvika 97-99. Utbildare, Lernia 01. Studieombudsman, ABF 01-.
Kommunala uppdrag
Ordförande, kommunfullmäktige, Ludvika.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Avfall och kretslopp
Betänkande 2014/15:MJU8
Sverige bör vara drivande inom EU och internationellt när det gäller att minska nedskräpningen i haven. Dessutom bör regeringen se till att mark som är aktuell för bostadsbyggande ska få högre prioritet vid marksanering.
Nedskräpning av haven, som till stor del handlar om plast, är inte bara ett problem globalt utan även när det gäller haven runt Sverige. Därför uppmanade riksdagen regeringen att ta fram regler som bidrar till att minska nedskräpning och spridning av mikroplaster.
När det gäller sanering av förorenad mark prioriteras i dagsläget den mark som är mest förorenad. Riksdagen uppmanade regeringen att även prioritera mark som är av intresse för bostadsbyggande vid marksanering. Miljö- och jordbruksutskottet, som förberett riksdagens beslut, anser att en sådan prioritering är viktig på grund av den rådande bostadsbristen i Sverige.
- Behandlade dokument
- 33
- Förslagspunkter
- 11
- Reservationer
- 10
- Anföranden och repliker
- 24, 91 minuter
- Justering
- 2015-02-19
- Bordläggning
- 2015-03-10
- Debatt
- 2015-03-11
- Beslut
- 2015-03-12
Representation i myndigheternas styrelser
Motion 2014/15:2298 av Hans Unander m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:2298 av Hans Unander m.fl. S Representation i myndigheternas styrelser Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om representation i myndigheternas styrelser. Motivering För att förtroendet för olika myndigheter skall stärkas- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:KU17
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Inlandsbanan som ett fungerande alternativ
Motion 2014/15:2183 av Isak From m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:2183 av Isak From m.fl. S Inlandsbanan som ett fungerande alternativ Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för att göra Inlandsbanan till ett fungerande transportalternativ.- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:TU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Vägar i Dalarna
Motion 2014/15:1176 av Maria Strömkvist m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:1176 av Maria Strömkvist m.fl. S Vägar i Dalarna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för investeringar i bl.a. Europaväg 16 GävleMalungOslo och riksväg 50 Bergslagsdiagonalen.- Inlämnad
- 2014-11-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:TU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Finsam
Motion 2014/15:1175 av Maria Strömkvist m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:1175 av Maria Strömkvist m.fl. S Finsam Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Finsam. Motivering Det finns idag 83 samordningsförbund och mer än 225 av landets 290 kommuner är med i något Finsamförbund. Det lokala- Inlämnad
- 2014-11-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:SfU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Säkra barnperspektivet och stärk socialtjänsten
Motion 2014/15:1174 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:1174 av Roza Güclü Hedin m.fl. S Säkra barnperspektivet och stärk socialtjänsten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att säkra barnperspektivet inom socialtjänsten. Riksdagen tillkännager för regeringen- Inlämnad
- 2014-11-07
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2014/15:SoU10
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Tillgänglighet är en rättighet
Motion 2014/15:1173 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:1173 av Roza Güclü Hedin m.fl. S Tillgänglighet är en rättighet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om tillgänglighetsarbete. Motivering Ordet tillgänglighet kan betyda många olika saker. Det kan handla om fysisk tillgänglighet,- Inlämnad
- 2014-11-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:AU3
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Stöd till Dalhalla och andra kulturella mötesplatser
Motion 2014/15:1172 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:1172 av Roza Güclü Hedin m.fl. S Stöd till Dalhalla och andra kulturella mötesplatser Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att ge riktade uppdrag till viktiga kulturella mötesplatser över hela- Inlämnad
- 2014-11-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:KrU7
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Älvdalens skjutfält
Motion 2014/15:1170 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:1170 av Roza Güclü Hedin m.fl. S Älvdalens skjutfält Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Älvdalens skjutfält. Motivering Älvdalens skjut- och övningsfält är Sveriges största militära övningsområde. Fältet är det- Inlämnad
- 2014-11-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:FöU3
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Järnvägar i Dalarnas län
Motion 2014/15:1201 av Hans Unander m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:1201 av Hans Unander m.fl. S Järnvägar i Dalarnas län Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen se över förutsättningarna för investeringar i järnvägar i Dalarnas län. Motivering I Dalarnas- Inlämnad
- 2014-11-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:TU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Långsiktig strategi för basindustrins och industrins vidareutveckling
Motion 2014/15:464 av Patrik Engström m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:464 av Patrik Engström m.fl. S Långsiktig strategi för basindustrins och industrins vidareutveckling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att kartlägga basindustrins och industrins villkor ur ett globalt- Inlämnad
- 2014-11-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:NU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Nationellt stöd till besöksnäringen
Motion 2014/15:510 av Kalle Olsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:510 av Kalle Olsson m.fl. S Nationellt stöd till besöksnäringen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över behovet av nationellt stöd till besöksnäringen. Motivering Turist- och besöksnäringen har sedan början- Inlämnad
- 2014-11-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:NU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag