Marie Granlund (S)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Malmö kommun
- Titel
- Politisk sekreterare.
- Född år
- 1962
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 1994-10-02 – 2018-09-24
Riksdagsledamot
- Ersättare
- 2021-10-20 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Ordförande
- 2002-10-08 – 2006-10-02
- Ledamot
- 1998-10-13 – 2002-09-30
- Ledamot
- 1994-10-10 – 1998-10-04
Utbildningsutskottet
- Vice ordförande
- 2006-10-10 – 2010-10-04
- Suppleant
- 1994-10-10 – 1998-10-04
Finansutskottet
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Konstitutionsutskottet
- Ledamot
- 2021-12-15 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2012-12-06 – 2014-09-29
Skatteutskottet
- Extra suppleant
- 2022-05-16 – 2022-06-30
- Extra suppleant
- 2022-04-01 – 2022-05-15
- Extra suppleant
- 2022-03-01 – 2022-03-31
- Extra suppleant
- 2022-01-17 – 2022-02-28
- Extra suppleant
- 2021-12-02 – 2022-01-16
- Extra suppleant
- 2021-10-22 – 2021-11-30
- Suppleant
- 1999-11-04 – 2002-09-30
EU-nämnden
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Vice ordförande
- 2010-10-13 – 2014-10-07
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2010-10-12
Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen
- Suppleant
- 2002-12-19 – 2004-04-13
- Ledamot
- 2002-02-21 – 2002-12-18
- Suppleant
- 1998-10-21 – 2002-02-20
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2006-10-17 – 2018-09-24
Utrikesnämnden
- Ledamot
- 2012-03-23 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2012-03-22
Riksbanksfullmäktige
- Ledamot
- 2018-10-09 – 2022-10-09
- Suppleant
- 2002-10-15 – 2006-10-02
- Suppleant
- 2000-12-05 – 2002-09-30
Europarådets svenska delegation
- Suppleant
- 1998-12-02 – 2002-12-31
OSSE-delegationen
- Suppleant
- 1999-01-22 – 2002-09-30
Valberedningen
- Suppleant
- 2001-03-22 – 2002-09-30
Riksdagens råd för Riksrevisionen
- Ordförande
- 2022-01-27 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2022-01-18 – 2022-01-27
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 94-. Ledamot näringsutskottet 94-02, ordförande 02-06, vice ordförande utbildningsutskottet 06-10. Ledamot finansutskottet 14-. Suppleant utbildningsutskottet 94-98, skatteutskottet 99-02 och konstitutionsutskottet 12-14. Ledamot riksdagens delegation till interparlamentariska unionen 02, krigsdelegationen 06- och Utrikesnämnden 12-. Ledamot EU-nämnden 14-, vice ordförande 10-14. Suppleant Europarådets svenska delegation 98-02, OSSE-delegationen 99-02, Riksbanksfullmäktige 00-02, riksdagens valberedning 01-02 och riksdagens delegation till interparlamentariska unionen 98-02 och 02-04 och Utrikesnämnden 10-12.
Föräldrar
Förbundsordföranden Karl-Åke Granlund och sekreteraren Karin Malm.
Utbildning
Förvaltningslinjen, Lunds universitet, examen 87.
Anställningar
Försäkringstjänsteman, Folksam 87-. Politisk sekreterare, Malmö kommun 88-94. Politiskt sakkunnig, Näringsdepartementet 98-02.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Styrelseledamot, SJ AB 01-02. Styrelseledamot, Länsstyrelsen i Skåne 03-06. Ledamot, Flyktingpolitiska kommittén 95, Sydsverigedelegationen 97-02, Egendomsskattekommittén 02-05 och Diskrimineringskommittén 02. Ordförande i Lex Lavalutredningen 14-15.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Malmö 88-94. Ledamot, skolstyrelsen 88-91 och 93-94 och näringlivsutskottet 95-98. Ombud, Svenska Kommunförbundets länsavdelning, Malmöhus län 91-94. Ersättare, Skånestyrelsen 94-97.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, SSU i Skånes distrikt 82-89 och Unga Örnars förbundsstyrelse 94-97. Styrelseledamot, Malmö arbetarekommun 87-07, kassör 95-03 och ordförande 03-07. Triangelns socialdemokratiska förening, ordförande 93-03 och Socialdemokraterna i Skånes distrikt 89-. Huvudman, Sparbanksstiftelsen i Skåne 91-00. Styrelseledamot, Stiftelsen Tekniska Museet 03.
Bostadsort
Malmö
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Sysselsättningen i Malmöområdet
Motion 1996/97:A409 av Lars-Erik Lövdén m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1996/97:A409 av Lars-Erik Lövdén m.fl. s Sysselsättningen i Malmöområdet Arbetsmarknadssituationen i Malmö kännetecknas av en fortsatt mycket hög arbetslöshet. Under en femårsperiod har ca 27 000 arbeten försvunnit och 24 000 färre är i förvärvsarbete. Förvärvsfrekvensen är idag så låg som drygt- Inlämnad
- 1996-10-07
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1996/97:AU1
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Volontär- och fredskårsarbete
Motion 1996/97:A254 av Siw Wittgren-Ahl och Marie Granlund (s)
Motion till riksdagen 1996/97:A254 av Siw Wittgren-Ahl och Marie Granlund s Volontär- och fredskårsarbete Det är viktigt att lära känna olika länder och kulturer. Det ger en ökad förståelse för olika levnadssätt, vilket Sverige har nytta av både i det korta som långa perspektivet. Att efter sin personliga förmåga göra- Inlämnad
- 1996-10-07
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1996/97:AU1
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Inrättande av ett arbetsmiljöcentrum
Motion 1996/97:A235 av Marie Granlund och Ronny Olander (s)
Motion till riksdagen 1996/97:A235 av Marie Granlund och Ronny Olander s Inrättande av ett arbetsmiljöcentrum Arbetsskadorna kostar idag samhället flera miljarder kronor. Det förebyggande arbetet med att förhindra olyckor och belastningsskador blir allt viktigare. Många aktörer har ett stort ansvar. En viktig åtgärd- Inlämnad
- 1996-10-07
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1996/97:AU1
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Arbetskraftspendling mellan Sverige och Danmark
Motion 1996/97:Sk335 av Marie Granlund och Lars-Erik Lövdén (s)
Motion till riksdagen 1996/97:Sk335 av Marie Granlund och Lars-Erik Lövdén s Arbetskraftspendling mellan Sverige och Danmark Det nordiska dubbelbeskattningsavtalet SFS 1989:933 är ett multilateralt avtal som slutits mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge. Avtalet reglerar bl a vilket land som har beskattningsrätten- Inlämnad
- 1996-10-07
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1996/97:SkU12
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Exportförbud för stöldgods
Motion 1996/97:Ju706 av Marie Granlund (s)
Motion till riksdagen 1996/97:Ju706 av Marie Granlund s Exportförbud för stöldgods Idag finns ingen tillfredsställande lagstiftning för att hindra utförsel av stöldgods. Huvudregeln är att tullen ansvarar för varukontrollen och polisen för personkontrollen och naturligtvis viss varukontroll, t ex vad beträffar narkotikaTullen- Inlämnad
- 1996-10-07
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1996/97:JuU7
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Benskörhet
Motion 1996/97:So290 av Lena Sandlin m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1996/97:So290 av Lena Sandlin m.fl. s Benskörhet Varje år drabbas 70 000 svenskar av frakturer på grund av osteoporos, dvs. benskörhet eller skelettskörhet. Svenska kvinnor drabbas oftare av osteoporos än andra kvinnor i världen. Varannan 50-årig kvinna kommer att drabbas av frakturer p.g.a.- Inlämnad
- 1996-10-07
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1996/97:SoU14
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Felparkeringsavgifter
Motion 1996/97:T416 av Marie Granlund och Lars-Erik Lövdén (s)
Motion till riksdagen 1996/97:T416 av Marie Granlund och Lars-Erik Lövdén s Felparkeringsavgifter Antalet obetalda felparkeringsavgifter växer kraftigt. 1995 hade 75 063 personer obetalda avgifter motsvarande nära 500 miljoner kronor. Betalningsmoralen har under en följd av år varit sjunkande. Svårigheterna för kronofogdemyndigheterna- Inlämnad
- 1996-10-07
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1997/98:TU4
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Flyktingmottagande och skatteutjämning
Motion 1996/97:Fi602 av Marie Granlund och Lars Stjernkvist (s)
Motion till riksdagen 1996/97:Fi602 av Marie Granlund och Lars Stjernkvist s Flyktingmottagande och skatteutjämning Malmö och Norrköping är två klassiska industristäder som sedan länge haft en hög andel invandrare i sin befolkning. Invandrartätheten har ytterligare förstärkts genom de senaste årens mottagande av flyktingar,- Inlämnad
- 1996-10-07
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1996/97:FiU3
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Boendedemokrati
Motion 1996/97:Bo211 av Marie Granlund och Kurt Ove Johansson (s)
Motion till riksdagen 1996/97:Bo211 av Marie Granlund och Kurt Ove Johansson s Boendedemokrati Utvecklingen i de s k miljonprogramsområdena berör många människor och har stor betydelse för samhällsutvecklingen. Segregation, anonymitet, främlingskap, otrygghet och passivitet är bara några av de negativa kännetecken- Inlämnad
- 1996-10-07
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1996/97:BoU1
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Öresundsbrons järnvägs- och väganslutningar
Motion 1996/97:T901 av Lars-Erik Lövdén m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1996/97:T901 av Lars-Erik Lövdén m.fl. s Öresundsbrons järnvägs- och väganslutningar Med Öresundsbron inleds en process mot en nära integrering av Malmö- och Köpenhamnsregionerna. Detta skapar förutsättningar för en positiv utveckling i hela Öresundsregionen. Öresundsbron öppnar också möjligheter- Inlämnad
- 1996-10-07
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1996/97:TU7
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation