Marie-Louise Hänel Sandström (M)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Göteborgs kommun, plats 99
- Titel
- Leg. läkare.
- Född år
- 1968
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Utbildningsutskottet
Ledamot
Socialutskottet
Suppleant
EU-nämnden
Suppleant
Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond
Ledamot
Valberedningen
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2018-09-24 – 2026-09-21
Utbildningsutskottet
- Ledamot
- 2022-10-27 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2022-10-27
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2022-10-27
- Suppleant
- 2019-06-17 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2019-06-17
Socialutskottet
- Suppleant
- 2022-11-29 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2019-06-17 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2022-11-09 –
- Suppleant
- 2020-02-05 – 2022-10-04
Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond
- Ledamot
- 2020-11-01 –
Valberedningen
- Suppleant
- 2022-09-26 –
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 18–. Ledamot utbildningsutskottet 18–. Suppleant civilutskottet 18–19, kulturutskottet 19–22 och socialutskottet 19–. Suppleant valberedningen 22–. Ledamot styrelsen för Riksbankens jubileumsfond 20–.
Föräldrar
Tekn.lic. Sven-Erik Hänel och leg. läkare Birgitta Hänel, f. Bäckman.
Utbildning
Leg. sjuksköterska, intensivvårdsköterska, Göteborg. Leg. läkare, specialist inom allmänmedicin, Göteborg.
Anställningar
Göteborgs stad och Västra Götalandsregionen 87–.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, CSN:s insynsråd, Riksbankens jubileumsfond, Läkemedelsskadenämnden och Svenska Unescorådet. Ersättare, Gentekniknämnden.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot, Stiftelsen Alfons Åbergs kulturhus, Ryggmärgsskadecentrum, Göteborg och Sim- och livräddningssällskapet. Ersättare, Lisebergs AB.