Marie-Louise Hänel Sandström (M)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Göteborgs kommun, plats 99
- Titel
- Leg. läkare.
- Född år
- 1968
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Utbildningsutskottet
Ledamot
Socialutskottet
Suppleant
EU-nämnden
Suppleant
Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond
Ledamot
Valberedningen
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2018-09-24 – 2026-09-21
Utbildningsutskottet
- Ledamot
- 2022-10-27 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2022-10-27
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2022-10-27
- Suppleant
- 2019-06-17 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2019-06-17
Socialutskottet
- Suppleant
- 2022-11-29 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2019-06-17 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2022-11-09 –
- Suppleant
- 2020-02-05 – 2022-10-04
Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond
- Ledamot
- 2020-11-01 –
Valberedningen
- Suppleant
- 2022-09-26 –
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 18–. Ledamot utbildningsutskottet 18–. Suppleant civilutskottet 18–19, kulturutskottet 19–22 och socialutskottet 19–. Suppleant valberedningen 22–. Ledamot styrelsen för Riksbankens jubileumsfond 20–.
Föräldrar
Tekn.lic. Sven-Erik Hänel och leg. läkare Birgitta Hänel, f. Bäckman.
Utbildning
Leg. sjuksköterska, intensivvårdsköterska, Göteborg. Leg. läkare, specialist inom allmänmedicin, Göteborg.
Anställningar
Göteborgs stad och Västra Götalandsregionen 87–.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, CSN:s insynsråd, Riksbankens jubileumsfond, Läkemedelsskadenämnden och Svenska Unescorådet. Ersättare, Gentekniknämnden.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot, Stiftelsen Alfons Åbergs kulturhus, Ryggmärgsskadecentrum, Göteborg och Sim- och livräddningssällskapet. Ersättare, Lisebergs AB.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Regeringens bemötande av kampanjen mot socialtjänsten
Interpellation 2021/22:366 av Ludvig Aspling (SD)
Interpellation 2021/22:366 Regeringens bemötande av kampanjen mot socialtjänsten av Ludvig Aspling SD till Socialminister Lena Hallengren S Under de senaste veckorna, men av förklarliga skäl oklart exakt hur länge, har en mer eller mindre lös sammansättning personer bedrivit en kampanj mot svensk socialtjänst. Grunden- Inlämnad
- 2022-02-21
- Besvarare
- Statsrådet Anders Ygeman (S)
Desinformationskampanjer mot svensk socialtjänst
Interpellation 2021/22:365 av Marie-Louise Hänel Sandström (M)
Interpellation 2021/22:365 Desinformationskampanjer mot svensk socialtjänst av Marie-Louise Hänel Sandström M till Socialminister Lena Hallengren S Flera nyhetsmedier har under februari uppmärksammat ett flertal pågående desinformationskampanjer om hur svensk socialtjänst arbetar. Detta gäller framför allt omhändertagande- Inlämnad
- 2022-02-21
- Besvarare
- Statsrådet Anders Ygeman (S)
Rymdstrategin
Interpellation 2018/19:179 av Marie-Louise Hänel Sandström (M)
Interpellation 2018/19:179 Rymdstrategin av Marie-Louise Hänel Sandström M till Statsrådet Matilda Ernkrans S Alliansregeringen tog initiativ till att tillsätta Rymdutredningen i april 2014 SOU 2015:75Utredningen föreslog bland annat att Sverige skulle anta en rymdstrategi, vilket Alliansen har förespråkat sedan dess.- Inlämnad
- 2019-04-08
- Besvarare
- Statsrådet Matilda Ernkrans (S)
Mobiltelefonförbud i klassrum
Interpellation 2018/19:48 av Maria Stockhaus (M)
Interpellation 2018/19:48 Mobiltelefonförbud i klassrum av Maria Stockhaus M till Utbildningsminister Anna Ekström S I januariöverenskommelsen finns en mycket detaljerad punkt som de fem partierna kommit överens om. Det handlar om att införa ett förbud mot mobiltelefoner i klassrummen i svenska skolor. Redan i dag finns- Inlämnad
- 2019-01-31
- Besvarare
- Utbildningsminister Anna Ekström (S)
Åtgärder mot frånvaro
Interpellation 2018/19:47 av Maria Stockhaus (M)
Interpellation 2018/19:47 Åtgärder mot frånvaro av Maria Stockhaus M till Utbildningsminister Anna Ekström S I december 2016 överlämnades utredningen Saknad om frånvaro i skolan till regeringen. I utredningen har utredaren kartlagt frånvaro men även kommit med ett antal förslag på åtgärder. Problematisk frånvaro, som- Inlämnad
- 2019-01-31
- Besvarare
- Utbildningsminister Anna Ekström (S)