Marie-Louise Hänel Sandström (M)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Göteborgs kommun, plats 99
- Titel
- Leg. läkare.
- Född år
- 1968
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Utbildningsutskottet
Ledamot
Socialutskottet
Suppleant
EU-nämnden
Suppleant
Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond
Ledamot
Valberedningen
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2018-09-24 – 2026-09-21
Utbildningsutskottet
- Ledamot
- 2022-10-27 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2022-10-27
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2022-10-27
- Suppleant
- 2019-06-17 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2019-06-17
Socialutskottet
- Suppleant
- 2022-11-29 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2019-06-17 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2022-11-09 –
- Suppleant
- 2020-02-05 – 2022-10-04
Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond
- Ledamot
- 2020-11-01 –
Valberedningen
- Suppleant
- 2022-09-26 –
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 18–. Ledamot utbildningsutskottet 18–. Suppleant civilutskottet 18–19, kulturutskottet 19–22 och socialutskottet 19–. Suppleant valberedningen 22–. Ledamot styrelsen för Riksbankens jubileumsfond 20–.
Föräldrar
Tekn.lic. Sven-Erik Hänel och leg. läkare Birgitta Hänel, f. Bäckman.
Utbildning
Leg. sjuksköterska, intensivvårdsköterska, Göteborg. Leg. läkare, specialist inom allmänmedicin, Göteborg.
Anställningar
Göteborgs stad och Västra Götalandsregionen 87–.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, CSN:s insynsråd, Riksbankens jubileumsfond, Läkemedelsskadenämnden och Svenska Unescorådet. Ersättare, Gentekniknämnden.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot, Stiftelsen Alfons Åbergs kulturhus, Ryggmärgsskadecentrum, Göteborg och Sim- och livräddningssällskapet. Ersättare, Lisebergs AB.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Stöd till ukrainska flyktingar med funktionsnedsättning
Skriftlig fråga 2021/22:1322 av Marie-Louise Hänel Sandström (M)
Fråga 2021/22:1322 Stöd till ukrainska flyktingar med funktionsnedsättning av Marie-Louise Hänel Sandström M till Socialminister Lena Hallengren S Den 24 februari inledde Ryssland en militär invasion av Ukraina som bryter mot internationell rätt samt mot Ukrainas självbestämmanderätt. På grund av Rysslands illegala anfallskrig- Inlämnad
- 2022-03-21
- Besvarare
- Socialminister Lena Hallengren (S)
Rehabilitering för krigsskador för ukrainska flyktingar
Skriftlig fråga 2021/22:1297 av Marie-Louise Hänel Sandström (M)
Fråga 2021/22:1297 Rehabilitering för krigsskador för ukrainska flyktingar av Marie-Louise Hänel Sandström M till Socialminister Lena Hallengren S Den 24 februari inledde Ryssland en militär invasion av Ukraina som bryter mot internationell rätt och mot Ukrainas självbestämmanderätt. På grund av Rysslands illegala anfallskrig- Inlämnad
- 2022-03-17
- Besvarare
- Socialminister Lena Hallengren (S)
Överföring av godkända vaccinationer i annat land till svenskt vaccinbevis
Skriftlig fråga 2021/22:590 av Marie-Louise Hänel Sandström (M)
Fråga 2021/22:590 Överföring av godkända vaccinationer i annat land till svenskt vaccinbevis av Marie-Louise Hänel Sandström M till Socialminister Lena Hallengren S Det är mycket glädjande att vaccinationstäckningen ökar alltmer i Sverige och även i flera andra länder. Det är också positivt att vi har börjat använda vaccinationspass- Inlämnad
- 2021-12-10
- Besvarare
- Socialminister Lena Hallengren (S)
Möjlighet till en tredje dos för de personer som har fått två vaccindoser utomlands
Skriftlig fråga 2021/22:589 av Marie-Louise Hänel Sandström (M)
Fråga 2021/22:589 Möjlighet till en tredje dos för de personer som har fått två vaccindoser utomlands av Marie-Louise Hänel Sandström M till Socialminister Lena Hallengren S Det är mycket glädjande att vaccinationstäckningen ökar alltmer i Sverige och även i flera andra länder. Det är också positivt att vi har börjat- Inlämnad
- 2021-12-10
- Besvarare
- Socialminister Lena Hallengren (S)