Markus Selin (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Stockholms län, plats 210
- Titel
- Civilingenjör/civilekonom.
- Född år
- 1978
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Försvarsutskottet
Suppleant
Miljö- och jordbruksutskottet
Suppleant
EU-nämnden
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2022-09-26 – 2026-09-21
Riksdagsledamot
- Statsrådsersättare
- 2020-08-01 – 2022-09-26
- Statsrådsersättare
- 2019-02-01 – 2020-07-31
- Ersättare
- 2019-01-22 – 2019-01-31
- Statsrådsersättare
- 2018-09-24 – 2019-01-21
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2024-05-23 – 2024-06-18
- Suppleant
- 2022-10-20 – 2022-12-21
EU-nämnden
- Suppleant
- 2022-10-18 –
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-10-04
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Föräldrar
Metallarbetaren Timo Selin och lokalvårdaren Anja Selin, f. Madetoja.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 18– (statsrådsersättare 180924–190121 och 190201–220926). Ledamot EU-nämnden 18–22. Suppleant miljö- och jordbruksutskottet 18–, EU-nämnden 22–, försvarsutskottet 22– och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 22.