Marta Obminska (M)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Uppsala län
- Titel
- Jur.kand./projektledare.
- Född år
- 1979
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2022-07-01 – 2022-09-26
- Ledig
- 2022-05-06 – 2022-06-30
- Ordinarie
- 2022-04-09 – 2022-05-06
- Ledig
- 2021-04-26 – 2022-04-08
- Ordinarie
- 2015-08-27 – 2021-04-26
- Ordinarie
- 2013-01-01 – 2014-09-29
- Ledig
- 2011-12-13 – 2012-12-31
- Ordinarie
- 2011-08-25 – 2011-12-12
- Ledig
- 2011-06-07 – 2011-08-24
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2011-06-06
Konstitutionsutskottet
- Ledamot
- 2019-02-26 – 2021-05-18
- Vice ordförande
- 2019-02-13 – 2019-02-26
- Vice ordförande
- 2018-10-02 – 2019-02-12
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2018-10-02
- Ledamot
- 2017-06-27 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2015-09-17 – 2017-06-27
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2012-12-03 – 2014-09-29
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2011-03-07 – 2014-09-29
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2012-12-02
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2018-10-09 – 2022-09-26
Riksdagens råd för Riksrevisionen
- Suppleant
- 2019-04-01 – 2022-09-26
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10-14 och 15-. Ledamot EU-nämnden 10-12, civilutskottet 12-14 och konstitutionsutskottet 17-18 och 19-, vice ordförande 18-19. Suppleant arbetsmarknadsutskottet 11-14, konstitutionsutskottet 15-17 och kulturutskottet 18-. Ledamot krigsdelegationen 18-. Suppleant riksdagens råd för Riksrevisionen 19-.
Föräldrar
Civilingenjören P. Obminski och civilingenjören J. Obminska, f. Baranowska.
Utbildning
Samhällsvetenskapligt program i Classe Française, Katedralskolan Uppsala 98. Projektledarexamen, Idékraft, Uppsala 00. Jur.kand., Uppsala universitet 06.
Anställningar
Kommunalråd, Uppsala kommun 14-15. Politisk handläggare (Europa- och socialpolitik), Moderata Riksorganisationen/Riksdagen 07-. Politiskt sakkunnig/landstingsrådssekreterare, Moderaternas kansli, Stockholms läns landsting 08-09. Politiskt sakkunnig, Statsrådsberedningen. Samordningskansliet 08. Trainee/jurist, MAQS Law Firm Advokatbyrå KB/AB, Stockholm 05 och april 06-07. Jurist, Advokatbyrån Linklaters, Warszawa, Polen 04 (feriearbete). Projektledare, Campus Venture AB 02-03 (deltid). Workshopledare, Baltic Sea Youth Forum 00. Mälardalsrådet 00 (1-2 dagar). Kampanjcoach, MUF i Stockholms län 99-00 (deltid). Medarbetare, McDonalds Forumgallerian 97-99 (deltid). Praktik som innesäljare och receptionist, TV4 Uppland 98-99.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Skattenämndsledamot, Skatteverket i Uppsala 02-05. Presstödsnämnden 16-18. Datainspektionens insynsråd 16-. Referensgrupp till 2015 års vallagsutredning 16. Utredningen om EU-arbetet i riksdagen 17-18. 2018 års tryck- och yttrandefrihetskommitté 18-. Offentliga sektorns särskilda nämnd 18. Utredningen om Riksrevisionens ledningsstruktur 19. Kommittén om förbud mot rasistiska organisationer 19-.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Uppsala 06-, ersättare 02-06. Gruppledare 15 (halvår). Ersättare, valberedningen 06-10. Ledamot, kommunstyrelsen 06-10 och 14-15, ersättare 06. Ledamot, krisledningsnämnden 06-10 och 14-15. Landstingsfullmäktig, Uppsala län 02-05. Ledamot, nämnden för vuxna med funktionshinder 03-06. Ersättare, Eriksbergs KDN 00-03. Ledamot, Uppsala Stadshus AB 06-10 och 14-15, suppleant 06.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot, Uppsala läns förbundsstyrelse, Moderaterna 07-12. Aktion MKF. Kvalificerad utbildning för moderata kvinnor, Moderatkvinnorna 07-09. Styrelseledamot, Uppsala Katedralskolas Alumniförening 04-06. Ledamot, valberedningen, Uppsala läns förbundsstyrelse, Moderaterna 03-06. Ledamot, kretsstyrelsen i Uppsala kommun, Moderaterna 02-07. Ledningsgruppsledamot, kampanjsekreterare, organisationssekreterare och ledamot, valberedningen, Föreningen Heimdal 00-03. Ledningsgruppsledamot och informationsansvarig, Uppsala Juniorhandelskammare 01. Ledamot, kårfullmäktige, Uppsala studentkår, 01-02, ersättare 99-01. Ersättare, UBBO bostadsstiftelse, Uppsala studentkår, 01-02. Styrelseledamot, Fria Studenter, 01-02. Skattmästare, Föreningen Heimdal 00-01. Sekreterare, kårfullmäktige, Uppsala studentkår 00. Ledamot, Tidningsstyrelsen (Ergo), Uppsala studentkår 00. Ersättare, kårstyrelsen, Stockholms universitets studentkår 00-00. Ledamot, kårfullmäktige, Stockholms universitets studentkår 00- 00. Styrelseledamot, Västra Moderater, Moderaterna 00-11. Närradioförman, Södermanland-Nerikes nation 99.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Nordiska rådet
Motion 2011/12:U282 av Jan-Evert Rådhström m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2011/12:U282 av Jan-Evert Rådhström m.fl. M Nordiska rådet M0460 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Nordiska rådet ska avskaffas. Motivering Nya tider kräver nya och moderna samarbetsformer. Dagens förutsättningar- Inlämnad
- 2011-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:UU3
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Straff för grov kvinnofridskränkning och grov fridskränkning
Motion 2011/12:Ju323 av Marta Obminska (M)
Motion till riksdagen 2011/12:Ju323 av Marta Obminska M Straff för grov kvinnofridskränkning och grov fridskränkning M0542 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att överväga en höjning av straffminimum vid grov kvinnofridskränkning och grov fridskränkning.- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:JuU25
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Ökad livskvalitet för kvinnor med endometrios
Motion 2011/12:So448 av Marta Obminska (M)
Motion till riksdagen 2011/12:So448 av Marta Obminska M Ökad livskvalitet för kvinnor med endometrios M0784 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att verka för att studenter på vårdutbildningar och vårdpersonal upplyses om endometrios med sikte- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:SoU14
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Nationellt centrum för föräldraskap och kognitiva svårigheter
Motion 2011/12:So447 av Marta Obminska (M)
Motion till riksdagen 2011/12:So447 av Marta Obminska M Nationellt centrum för föräldraskap och kognitiva svårigheter M0357 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att göra kunskapscentrumet för föräldraskap och kognitiva svårigheter i Uppsala län- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:SoU13
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Moms på applikationer
Motion 2011/12:Sk256 av Ann-Britt Åsebol och Marta Obminska (M)
Motion till riksdagen 2011/12:Sk256 av Ann-Britt Åsebol och Marta Obminska M Moms på applikationer M0167 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om moms på applikationer. Motivering I Sverige säljs tusentals applikationer varje dag via de största förmedlarna- Inlämnad
- 2011-09-30
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:SkU15
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Sjukvårdens framtida personalförsörjning
Motion 2011/12:Fi216 av Marta Obminska och Ann-Britt Åsebol (M)
Motion till riksdagen 2011/12:Fi216 av Marta Obminska och Ann-Britt Åsebol M Sjukvårdens framtida personalförsörjning M0080 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör överväga möjligheten att anställda inom sjukvården som är över- Inlämnad
- 2011-09-30
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:FiU3
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Föräldraledighet för statsråd
Motion 2011/12:K235 av Marta Obminska (M)
Motion till riksdagen 2011/12:K235 av Marta Obminska M Föräldraledighet för statsråd M0078 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i lämpligt sammanhang se över frågan om föräldraledighet för statsråd. Motivering Ett statsråd är inte någon arbetstagare- Inlämnad
- 2011-09-30
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:KU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Information och samtycke vid förlossningar
Motion 2011/12:So288 av Marta Obminska (M)
Motion till riksdagen 2011/12:So288 av Marta Obminska M Information och samtycke vid förlossningar M0077 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av hälso- och sjukvårdslagstiftningen vad gäller information och samtycke vid förlossningar.- Inlämnad
- 2011-09-30
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:SoU14
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Gode män för ensamkommande barn
Motion 2011/12:C313 av Marta Obminska (M)
Motion till riksdagen 2011/12:C313 av Marta Obminska M Gode män för ensamkommande barn M0623 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om gode män för ensamkommande barn. Motivering Enligt lagen om god man för ensamkommande barn ska en god man förordnas- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:CU16
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Kränkande särbehandling i arbetslivet
Motion 2011/12:A354 av Finn Bengtsson och Marta Obminska (M)
Motion till riksdagen 2011/12:A354 av Finn Bengtsson och Marta Obminska M Kränkande särbehandling i arbetslivet M48 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av arbetsmiljö- och diskrimineringslagstiftningarna i syfte att i lämpliga delar- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:AU5
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Effektivisering och miljöarbete i riksdagen
Motion 2011/12:K232 av Eliza Roszkowska Öberg m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2011/12:K232 av Eliza Roszkowska Öberg m.fl. M Effektivisering och miljöarbete i riksdagen Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för riksdagsstyrelsen som sin mening vad som anförs i motionen om att effektivisera och minska miljöbelastningen i riksdagen.- Inlämnad
- 2011-09-29
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:KU17
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag