Martin Ådahl (C)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Centerpartiet
- Valkrets
- Stockholms kommun, plats 140
- Född år
- 1969
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- Telefon
- 08-786 66 01
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Finansutskottet
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2018-09-24 – 2026-09-21
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2021-09-17 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2021-09-13
Finansutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2021-09-14 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-09-13
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2018-10-16 – 2022-10-04
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 18–. Ledamot arbetsmarknadsutskottet 18–21 och finansutskottet 21–. Suppleant EU-nämnden 18–22, finansutskottet 20–21, miljö- och jordbruksutskottet 20–22, socialförsäkringsutskottet 20–22, socialutskottet 20–22, justitieutskottet 20–22 och arbetsmarknadsutskottet 21–22.