Martina Johansson (C)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Centerpartiet
- Valkrets
- Södermanlands län, plats 58
- Titel
- Verksamhetschef.
- Född år
- 1975
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Centerpartiet
Kvittningsperson
Socialförsäkringsutskottet
Ledamot
Civilutskottet
Suppleant
Socialutskottet
Suppleant
EU-nämnden
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2018-09-24 – 2026-09-21
Centerpartiet
- Kvittningsperson
- 2021-01-01 –
Socialförsäkringsutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2021-01-01 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2019-03-29 – 2020-12-31
Civilutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2021-01-01 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2020-12-31
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2022-10-12 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2022-12-20 –
- Suppleant
- 2018-10-16 – 2022-10-04
Ledamotsrådet
- Suppleant
- 2018-10-10 – 2022-10-10
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 18–. Ledamot socialförsäkringsutskottet 22–. Suppleant civilutskottet 18–, EU-nämnden 18– och socialförsäkringsutskottet 19–22. Suppleant i ledamotsrådet 18–22. Kvittningsperson Centerpartiet 21–.
Föräldrar
Vägarbetaren Ingvar Fransson och busschauffören Inger Fransson, f Engberg.
Utbildning
Grundskola, Hagaskolan, Alvesta, slutår 91. Gymnasieskola, Vårdgymnasiet, Växjö 91–93. Komvux, Domarhagsskolan, Avesta 96–97. Sociala omsorgsprogrammet, Eskilstuna 97–00.
Anställningar
Ombudsman, Centerparties ungdomsförbundDalarna 93–96. Hemtjänstchef, Trosa Kommun 2000–2002. Verksamhetschef hemtjänst, Attendo Care AB 03–06. Verksamhetschef Hemtjänst, HSB Omsorg AB 06–08. Kvalitetsutvecklare, HSB Omsorg AB 08–09. Säljare, utbildare, konsult, Avista Time AB 09–15.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Boverkets insynsråd 18–22.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Trosa 06–18. Ledamot kommunstyrelsen, Trosa 07–18. Ordförande vård- och omsorgsnämnden, Trosa 11–18. Ordförande pensionärsrådet, Trosa 14–18. Suppleant, Trofi AB, Trosa 16–. Landstingsfullmäktig, Sörmland 14–18. Ersättare, landstingsstyrelsen, Sörmland 14–17 Ordförande, D-data AB, Sörmland, 15–19
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Distriktsordförande, Centerpartiet i Sörmland 17–22 och adjungerad i distriktsstyrelsen 22–. Ersättare i Trosa Vagnhärad sportklubbs styrelse 17–.