Mathias Tegnér (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Stockholms län, plats 144
- Titel
- Civilekonom.
- Född år
- 1979
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Skatteutskottet
Ledamot
EU-nämnden
Ledamot
Riksbanksfullmäktige
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2021-06-01 – 2026-09-21
- Ledig
- 2020-12-01 – 2021-05-31
- Ordinarie
- 2018-09-24 – 2020-11-30
Riksdagsledamot
- Statsrådsersättare
- 2016-05-01 – 2018-09-24
- Statsrådsersättare
- 2014-10-14 – 2015-10-31
Ibrahim Baylan
- Ledig
- 2015-11-01 – 2016-04-30
Näringsutskottet
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2016-06-14 – 2018-09-24
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2014-11-05 – 2015-05-05
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2017-05-08 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2014-11-05 – 2017-05-07
Finansutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2023-02-17
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2017-06-26 – 2018-09-24
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Ledamot
- 2022-10-04 –
- Suppleant
- 2020-12-01 – 2022-10-04
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2020-11-30
- Ledamot
- 2016-04-18 – 2018-10-02
Riksbanksfullmäktige
- Suppleant
- 2022-10-11 –
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2022-10-09
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Litteratur
Ett förbättrat trygghetssystem för företagare - enklare och mer förutsägbart (SOU 2021:98), Världens mest framgångsrika land – 100 år av socialdemokratisk näringspolitik (Tankesmedjan Tiden, 22).
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 14– (statsrådsersättare 141014–180924). Ledamot EU-nämnden 16–18, 22–, näringsutskottet 18–22 och skatteutskottet 22–. Suppleant konstitutionsutskottet 14–15, socialförsäkringsutskottet 14–18, skatteutskottet 16–18 och EU-nämnden 18–22. Suppleant Riksbanksfullmäktige 18–.
Föräldrar
Egenföretagaren Christer Tegnér och ekonomiassistenten Karin Tegnér, f. Marianne Byrhammar.
Utbildning
Gymnasieskola, Tyresö, slutår 98. Fil.kand. historia, Stockholms universitet 00–02. Civilekonom, Handelshögskolan 05–08.
Anställningar
Reseledare, Fritidsresor, 03–05. Busschaufför (extra), Swebus 05–08. Accounting Controller, Hennes & Mauritz AB 09–10, Accounting Manager 10–13 och Head of Corporate Accounting 14.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Socialstyrelsens rättsliga råd 15–18. Ledamot, Swedacs insynsråd 17–23. Särskild utredare i utredningen Ett förbättrat trygghetssystem för företagare – enklare och mer förutsägbart.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Tyresö 98–. Ersättare, kommunstyrelsen 98–02. Ledamot, kommunstyrelsen och socialnämnden. Ersättare, kultur- och fritidsnämnden 97–98 och ledamot 98–02. Ledamot, barn- och utbildningsnämnden och Stiftelsen Tyrestaskogen 22–.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, Socialdemokratiska ekonomklubben (SEK) på Handelshögskolan, Stockholm 06–07. Ledamot, Tyresö Bostäder 07–22. Ordförande Socialdemokraterna i Tyresö 14–20. Ledamot, Stockholms ishockeyförbund 15–20 och ordförande 21–. Ledamot RF/Sisu Stockholm 18–20.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Elevers mående i svensk skola
Skriftlig fråga 2023/24:916 av Mathias Tegnér (S)
Fråga 2023/24:916 Elevers mående i svensk skola av Mathias Tegnér S till Utbildningsminister Mats Persson L En av de viktigaste sakerna som man ska lära sig i skolan, bortom calculus och trigonometri, är kunskap om mellanmänskliga förhållanden. Hur ska man bete sig mot andra människor Att lära sig genom att vara på en- Inlämnad
- 2024-05-16
- Svarsdatum
- 2024-05-29
- Besvarare
- Statsrådet Lotta Edholm (L)
Regeringens STEM-strategi
Skriftlig fråga 2023/24:908 av Mathias Tegnér (S)
Fråga 2023/24:908 Regeringens STEM-strategi av Mathias Tegnér S till Utbildningsminister Mats Persson L Det torde inte råda någon oenighet kring vikten av ett ökat intresse för STEM Science, technology, engineering and mathematics genom hela utbildningssystemet. Sverige är och har länge varit en framstående tekniknation,- Inlämnad
- 2024-05-14
- Svarsdatum
- 2024-05-22
- Besvarare
- Utbildningsminister Mats Persson (L)
Avdragsrätt för sponsring och reglernas effekt på jämställd idrott
Skriftlig fråga 2023/24:334 av Mathias Tegnér (S)
Fråga 2023/24:334 Avdragsrätt för sponsring och reglernas effekt på jämställd idrott av Mathias Tegnér S till Finansminister Elisabeth Svantesson M Frågor om sponsring är i många avseenden centrala för den näringsverksamhet som många företag bedriver. Den osäkerhet som här råder leder också troligen till lägre nivåer- Inlämnad
- 2023-12-01
- Svarsdatum
- 2023-12-13
- Besvarare
- Finansminister Elisabeth Svantesson (M)
Den nedlagda exitskatteutredningen
Skriftlig fråga 2023/24:267 av Mathias Tegnér (S)
Fråga 2023/24:267 Den nedlagda exitskatteutredningen av Mathias Tegnér S till Finansminister Elisabeth Svantesson M En grundläggande skatterättslig princip är att de vinster som har uppstått när en person är skattskyldig i ett land också ska beskattas i det landet. De flesta industrialiserade länder har system med särskilda- Inlämnad
- 2023-11-16
- Svarsdatum
- 2023-11-29
- Besvarare
- Finansminister Elisabeth Svantesson (M)
Förstärkt arbete för tillväxt och sammanhållning
Skriftlig fråga 2022/23:868 av Mathias Tegnér (S)
Fråga 2022/23:868 Förstärkt arbete för tillväxt och sammanhållning av Mathias Tegnér S till Finansminister Elisabeth Svantesson M Ett gott näringsklimat och goda möjligheter till tillväxt är centralt för ett litet exportberoende land som Sverige. Det är också en nyckel till en god välfärd. Genom den moderna svenska historien- Inlämnad
- 2023-07-20
- Svarsdatum
- 2023-08-08
- Besvarare
- Finansminister Elisabeth Svantesson (M)
Verkställighet av tillkännagivanden om tonnageskatt, stämpelskatt och sponsring
Skriftlig fråga 2022/23:12 av Mathias Tegnér (S)
Fråga 2022/23:12 Verkställighet av tillkännagivanden om tonnageskatt, stämpelskatt och sponsring av Mathias Tegnér S till Finansminister Elisabeth Svantesson M Vid behandlingen av 2021/22:SkU14 riktades följande tillkännagivanden till regeringen. Den kustnära sjöfarten och systemet med tonnagebeskattning bör utvecklas,- Inlämnad
- 2022-10-27
- Svarsdatum
- 2022-11-02
- Besvarare
- Finansminister Elisabeth Svantesson (M)
Sveriges möjlighet att påverka utvecklingen i Nicaragua
Skriftlig fråga 2021/22:274 av Mathias Tegnér (S)
Fråga 2021/22:274 Sveriges möjlighet att påverka utvecklingen i Nicaragua av Mathias Tegnér S till Utrikesminister Ann Linde S Nicaragua har en händelserik historia där den korrupte och USA-stödda diktatorn Anastasio Somoza Debayle 1979 störtades från makten av sandiniströrelsen, FSLN, och dess ledare Daniel Ortega. Densamma- Inlämnad
- 2021-10-26
- Besvarare
- Utrikesminister Ann Linde (S)
Utvecklingen i Chile
Skriftlig fråga 2019/20:248 av Mathias Tegnér (S)
Fråga 2019/20:248 Utvecklingen i Chile av Mathias Tegnér S till Utrikesminister Ann Linde S I Sverige bor det ca 40 00050 000 människor med bakgrund i Chile. Många av dessa kom till Sverige som politiska flyktingar till följd av militärkuppen i Chile 1973. Då visade Sverige stor solidaritet med den chilenska befolkningen- Inlämnad
- 2019-10-23
- Besvarare
- Utrikesminister Ann Linde (S)