Mathias Tegnér (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Stockholms län, plats 144
- Titel
- Civilekonom.
- Född år
- 1979
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Skatteutskottet
Ledamot
EU-nämnden
Ledamot
Riksbanksfullmäktige
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2021-06-01 – 2026-09-21
- Ledig
- 2020-12-01 – 2021-05-31
- Ordinarie
- 2018-09-24 – 2020-11-30
Riksdagsledamot
- Statsrådsersättare
- 2016-05-01 – 2018-09-24
- Statsrådsersättare
- 2014-10-14 – 2015-10-31
Ibrahim Baylan
- Ledig
- 2015-11-01 – 2016-04-30
Näringsutskottet
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2016-06-14 – 2018-09-24
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2014-11-05 – 2015-05-05
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2017-05-08 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2014-11-05 – 2017-05-07
Finansutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2023-02-17
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2017-06-26 – 2018-09-24
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Ledamot
- 2022-10-04 –
- Suppleant
- 2020-12-01 – 2022-10-04
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2020-11-30
- Ledamot
- 2016-04-18 – 2018-10-02
Riksbanksfullmäktige
- Suppleant
- 2022-10-11 –
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2022-10-09
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Litteratur
Ett förbättrat trygghetssystem för företagare - enklare och mer förutsägbart (SOU 2021:98), Världens mest framgångsrika land – 100 år av socialdemokratisk näringspolitik (Tankesmedjan Tiden, 22).
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 14– (statsrådsersättare 141014–180924). Ledamot EU-nämnden 16–18, 22–, näringsutskottet 18–22 och skatteutskottet 22–. Suppleant konstitutionsutskottet 14–15, socialförsäkringsutskottet 14–18, skatteutskottet 16–18 och EU-nämnden 18–22. Suppleant Riksbanksfullmäktige 18–.
Föräldrar
Egenföretagaren Christer Tegnér och ekonomiassistenten Karin Tegnér, f. Marianne Byrhammar.
Utbildning
Gymnasieskola, Tyresö, slutår 98. Fil.kand. historia, Stockholms universitet 00–02. Civilekonom, Handelshögskolan 05–08.
Anställningar
Reseledare, Fritidsresor, 03–05. Busschaufför (extra), Swebus 05–08. Accounting Controller, Hennes & Mauritz AB 09–10, Accounting Manager 10–13 och Head of Corporate Accounting 14.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Socialstyrelsens rättsliga råd 15–18. Ledamot, Swedacs insynsråd 17–23. Särskild utredare i utredningen Ett förbättrat trygghetssystem för företagare – enklare och mer förutsägbart.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Tyresö 98–. Ersättare, kommunstyrelsen 98–02. Ledamot, kommunstyrelsen och socialnämnden. Ersättare, kultur- och fritidsnämnden 97–98 och ledamot 98–02. Ledamot, barn- och utbildningsnämnden och Stiftelsen Tyrestaskogen 22–.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, Socialdemokratiska ekonomklubben (SEK) på Handelshögskolan, Stockholm 06–07. Ledamot, Tyresö Bostäder 07–22. Ordförande Socialdemokraterna i Tyresö 14–20. Ledamot, Stockholms ishockeyförbund 15–20 och ordförande 21–. Ledamot RF/Sisu Stockholm 18–20.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Den nedlagda exitskatteutredningen
Skriftlig fråga 2023/24:267 av Mathias Tegnér (S)
Fråga 2023/24:267 Den nedlagda exitskatteutredningen av Mathias Tegnér S till Finansminister Elisabeth Svantesson M En grundläggande skatterättslig princip är att de vinster som har uppstått när en person är skattskyldig i ett land också ska beskattas i det landet. De flesta industrialiserade länder har system med särskilda- Inlämnad
- 2023-11-16
- Svarsdatum
- 2023-11-29
- Besvarare
- Finansminister Elisabeth Svantesson (M)
med anledning av prop. 2023/24:32 Tilläggsskatt för företag i stora koncerner
Motion 2023/24:2770 av Niklas Karlsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2023/24:2770 av Niklas Karlsson m.fl. S med anledning av prop. 2023/24:32 Tilläggsskatt för företag i stora koncerner Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att omgående genomföra en översyn av lagstiftningen om tilläggsskatt i enlighet med vad som- Inlämnad
- 2023-11-08
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2023/24:SkU6
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 2 avslag, 1 bifall,
Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Tyskland
Betänkande 2023/24:SkU3
Regeringen har föreslagit förändringar i skatteavtalet mellan Sverige och Tyskland. Bland annat stryks de bestämmelser som gäller arvs- och gåvoskatten, eftersom den skatten sedan länge är avskaffad i Sverige. Ytterligare förändringar är uppdateringar av bestämmelserna om utbyte av upplysningar mellan Sverige och Tyskland och om att hjälpa varandra vid indrivning av skatt. Det ska även förtydligas att avtalet inte syftar till att underlätta icke-beskattning eller minskad skatt genom skatteundandragande eller skatteflykt.
Riksdagen sa ja till förslaget. Lagändringarna börjar gälla den dag som regeringen bestämmer.
- Behandlade dokument
- 1
- Förslagspunkter
- 1
- Anföranden och repliker
- 7, 24 minuter
- Justering
- 2023-09-28
- Bordläggning
- 2023-10-24
- Debatt
- 2023-10-25
- Beslut
- 2023-10-25
Demokratin i Guatemala
Interpellation 2023/24:69 av Tomas Eneroth (S)
Interpellation 2023/24:69 Demokratin i Guatemala av Tomas Eneroth S till Statsrådet Johan Forssell M I Guatemala vann nyligen den socialdemokratiska presidentkandidaten Bernardo Arévalo valet med mycket bred marginal. Den viktigaste valfrågan var kampen mot korruptionen och att återställa rättssäkerheten i landet. Såväl- Inlämnad
- 2023-10-05
- Svarsdatum
- 2023-10-19
- Besvarare
- Statsrådet Johan Forssell (M)
Skattepolitik
Motion 2023/24:2645 av Niklas Karlsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2023/24:2645 av Niklas Karlsson m.fl. S Skattepolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skattesystemet ska vara enhetligt, neutralt och likformigt med så få undantag och särregler som möjligt och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen- Inlämnad
- 2023-10-05
- Förslag
- 17
- Utskottsberedning
- 2023/24:AU8 2023/24:JuU16 2023/24:SkU11 2023/24:SkU12 2023/24:SkU15
- Riksdagsbeslut
- (17 yrkanden): 17 avslag
Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution
Motion 2023/24:2644 av Niklas Karlsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2023/24:2644 av Niklas Karlsson m.fl. S Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2024 inom utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Vi lever i en historiskt tuff tid. Den ekonomiska- Inlämnad
- 2023-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2023/24:SkU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Stockholm som en hållbar tillväxtmotor
Motion 2023/24:2661 av Mattias Vepsä m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2023/24:2661 av Mattias Vepsä m.fl. S Stockholm som en hållbar tillväxtmotor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att understödja Stockholmsregionen som hållbar tillväxtmotor och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som- Inlämnad
- 2023-10-05
- Förslag
- 11
- Utskottsberedning
- 2023/24:CU13 2023/24:FiU26 2023/24:JuU16 2023/24:KrU7 2023/24:MJU15 2023/24:NU12 2023/24:SfU11 2023/24:TU14 2023/24:TU18 2023/24:UbU14
- Riksdagsbeslut
- (11 yrkanden): 11 avslag
EBO-lagen och nya asylboenden
Motion 2023/24:2656 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2023/24:2656 av Ingela Nylund Watz m.fl. S EBO-lagen och nya asylboenden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om EBO-lagen och asylboenden och tillkännager detta för regeringen. Motivering I slutet av 2015 beslutade regeringen att alla Sveriges kommuner- Inlämnad
- 2023-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2023/24:SfU14
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Stopp för hundsmuggling
Motion 2023/24:2574 av Mathias Tegnér (S)
Motion till riksdagen 2023/24:2574 av Mathias Tegnér S Stopp för hundsmuggling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en tydligare prioritering och samordnande insatser mellan Tullverket och andra berörda myndigheter i syfte att bekämpa smugglingen av sällskapsdjur och tillkännager- Inlämnad
- 2023-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2023/24:MJU11
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Om Sveriges handelsrelationer i Sydostasien
Motion 2023/24:2570 av Mathias Tegnér m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2023/24:2570 av Mathias Tegnér m.fl. S Om Sveriges handelsrelationer i Sydostasien Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om handelspolitiska prioriteringar och tillkännager detta för regeringen. Motivering Kinas framväxt utgör en av de största globala- Inlämnad
- 2023-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2023/24:NU13
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Södertörns högskola
Motion 2023/24:2554 av Serkan Köse m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2023/24:2554 av Serkan Köse m.fl. S Södertörns högskola Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att Södertörns högskola bör bli universitet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Riksdagen beslutade 1995 att inrätta Södertörns- Inlämnad
- 2023-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2023/24:UbU14
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Skärpt reglering av ombildningskonsulter
Motion 2023/24:1355 av Anna Vikström m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2023/24:1355 av Anna Vikström m.fl. S Skärpt reglering av ombildningskonsulter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka det rättsliga skyddet för konsumenter som har att göra med ombildningsföretag och ombildningskonsulter, och detta tillkännager- Inlämnad
- 2023-10-04
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2023/24:CU17
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Hälso- och sjukvårdens måluppfyllelse
Motion 2023/24:1507 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2023/24:1507 av Ingela Nylund Watz m.fl. S Hälso- och sjukvårdens måluppfyllelse Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att utreda effekterna av olika marknadslösningar inom sjukvården i relation till hälso- och sjukvårdslagens portalparagraf- Inlämnad
- 2023-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2023/24:SoU14
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Om överskuldsättning och kreditupplysning i Sverige
Motion 2023/24:1661 av Mathias Tegnér och Alexandra Völker (båda S)
Motion till riksdagen 2023/24:1661 av Mathias Tegnér och Alexandra Völker båda S Om överskuldsättning och kreditupplysning i Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att motverka överskuldsättning och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer- Inlämnad
- 2023-10-04
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2023/24:CU11 2023/24:FiU22
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Om stärkt trygghet för företagare
Motion 2023/24:1570 av Mathias Tegnér och Jennie Nilsson (båda S)
Motion till riksdagen 2023/24:1570 av Mathias Tegnér och Jennie Nilsson båda S Om stärkt trygghet för företagare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om trygghet för företagare och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om- Inlämnad
- 2023-10-04
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- 2023/24:AU3 2023/24:SfU13 2023/24:UbU12
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): 5 avslag
Om konstruerandet av en grön investeringsbank
Motion 2023/24:793 av Mathias Tegnér och Markus Kallifatides (båda S)
Motion till riksdagen 2023/24:793 av Mathias Tegnér och Markus Kallifatides båda S Om konstruerandet av en grön investeringsbank Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att utreda införande av en statlig grön investeringsbank för att tillhandahålla billigt och- Inlämnad
- 2023-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2023/24:FiU22
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Fler behöver TBE-vaccination
Motion 2023/24:1005 av Åsa Westlund och Mathias Tegnér (båda S)
Motion till riksdagen 2023/24:1005 av Åsa Westlund och Mathias Tegnér båda S Fler behöver TBE-vaccination Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att verka för att TBE-vaccination blir möjlig för fler och tillkännager detta för regeringen. Motivering- Inlämnad
- 2023-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2023/24:SoU15
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Sveriges relation till Eritrea
Motion 2023/24:671 av Mathias Tegnér (S)
Motion till riksdagen 2023/24:671 av Mathias Tegnér S Sveriges relation till Eritrea Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör markera avsaknaden av respekt för de mänskliga rättigheterna gentemot företrädare för Eritrea och tillkännager detta för regeringen.- Inlämnad
- 2023-10-02
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2023/24:UU14 2023/24:UU7
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Lagstiftning om ekocid
Motion 2023/24:667 av Anna Vikström och Mathias Tegnér (båda S)
Motion till riksdagen 2023/24:667 av Anna Vikström och Mathias Tegnér båda S Lagstiftning om ekocid Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att undersöka möjligheten att få till stånd en lagstiftning om ekocid och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det pågår betydande- Inlämnad
- 2023-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2023/24:UU14
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Förstärkt arbete för tillväxt och sammanhållning
Skriftlig fråga 2022/23:868 av Mathias Tegnér (S)
Fråga 2022/23:868 Förstärkt arbete för tillväxt och sammanhållning av Mathias Tegnér S till Finansminister Elisabeth Svantesson M Ett gott näringsklimat och goda möjligheter till tillväxt är centralt för ett litet exportberoende land som Sverige. Det är också en nyckel till en god välfärd. Genom den moderna svenska historien- Inlämnad
- 2023-07-20
- Svarsdatum
- 2023-08-08
- Besvarare
- Finansminister Elisabeth Svantesson (M)