Mathias Tegnér (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Stockholms län, plats 144
- Titel
- Civilekonom.
- Född år
- 1979
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Skatteutskottet
Ledamot
EU-nämnden
Ledamot
Riksbanksfullmäktige
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2021-06-01 – 2026-09-21
- Ledig
- 2020-12-01 – 2021-05-31
- Ordinarie
- 2018-09-24 – 2020-11-30
Riksdagsledamot
- Statsrådsersättare
- 2016-05-01 – 2018-09-24
- Statsrådsersättare
- 2014-10-14 – 2015-10-31
Ibrahim Baylan
- Ledig
- 2015-11-01 – 2016-04-30
Näringsutskottet
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2016-06-14 – 2018-09-24
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2014-11-05 – 2015-05-05
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2017-05-08 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2014-11-05 – 2017-05-07
Finansutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2023-02-17
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2017-06-26 – 2018-09-24
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Ledamot
- 2022-10-04 –
- Suppleant
- 2020-12-01 – 2022-10-04
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2020-11-30
- Ledamot
- 2016-04-18 – 2018-10-02
Riksbanksfullmäktige
- Suppleant
- 2022-10-11 –
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2022-10-09
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Litteratur
Ett förbättrat trygghetssystem för företagare - enklare och mer förutsägbart (SOU 2021:98), Världens mest framgångsrika land – 100 år av socialdemokratisk näringspolitik (Tankesmedjan Tiden, 22).
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 14– (statsrådsersättare 141014–180924). Ledamot EU-nämnden 16–18, 22–, näringsutskottet 18–22 och skatteutskottet 22–. Suppleant konstitutionsutskottet 14–15, socialförsäkringsutskottet 14–18, skatteutskottet 16–18 och EU-nämnden 18–22. Suppleant Riksbanksfullmäktige 18–.
Föräldrar
Egenföretagaren Christer Tegnér och ekonomiassistenten Karin Tegnér, f. Marianne Byrhammar.
Utbildning
Gymnasieskola, Tyresö, slutår 98. Fil.kand. historia, Stockholms universitet 00–02. Civilekonom, Handelshögskolan 05–08.
Anställningar
Reseledare, Fritidsresor, 03–05. Busschaufför (extra), Swebus 05–08. Accounting Controller, Hennes & Mauritz AB 09–10, Accounting Manager 10–13 och Head of Corporate Accounting 14.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Socialstyrelsens rättsliga råd 15–18. Ledamot, Swedacs insynsråd 17–23. Särskild utredare i utredningen Ett förbättrat trygghetssystem för företagare – enklare och mer förutsägbart.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Tyresö 98–. Ersättare, kommunstyrelsen 98–02. Ledamot, kommunstyrelsen och socialnämnden. Ersättare, kultur- och fritidsnämnden 97–98 och ledamot 98–02. Ledamot, barn- och utbildningsnämnden och Stiftelsen Tyrestaskogen 22–.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, Socialdemokratiska ekonomklubben (SEK) på Handelshögskolan, Stockholm 06–07. Ledamot, Tyresö Bostäder 07–22. Ordförande Socialdemokraterna i Tyresö 14–20. Ledamot, Stockholms ishockeyförbund 15–20 och ordförande 21–. Ledamot RF/Sisu Stockholm 18–20.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Om skydd för personer med skyddade personuppgifter
Motion 2017/18:1058 av Mathias Tegnér m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2017/18:1058 av Mathias Tegnér m.fl. S Om skydd för personer med skyddade personuppgifter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över behovet av kriminalisering av offentliggörande av skyddade personuppgifter och tillkännager detta för regeringen.- Inlämnad
- 2017-10-02
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2017/18:JuU17
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Kvinnor över 74 år bör ingå i det nationella screeningprogrammet för bröstcancer med mammografi
Motion 2017/18:866 av Azadeh Rojhan Gustafsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2017/18:866 av Azadeh Rojhan Gustafsson m.fl. S Kvinnor över 74 år bör ingå i det nationella screeningprogrammet för bröstcancer med mammografi Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för att Socialstyrelsen utreder på vilket sätt kvinnor över- Inlämnad
- 2017-09-29
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:SoU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Våldsutövande förälder bör ej vara vårdnadshavare
Motion 2017/18:678 av Azadeh Rojhan Gustafsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2017/18:678 av Azadeh Rojhan Gustafsson m.fl. S Våldsutövande förälder bör ej vara vårdnadshavare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över lagstiftningen när det gäller våldsutövande föräldrars rätt till vårdnad och tillkännager detta för- Inlämnad
- 2017-09-29
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:CU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Om att minska utsläppen av växthusgaser
Motion 2017/18:485 av Mathias Tegnér (S)
Motion till riksdagen 2017/18:485 av Mathias Tegnér S Om att minska utsläppen av växthusgaser Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av långsiktiga och kraftfulla internationella åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser från flyget och tillkännager detta- Inlämnad
- 2017-09-28
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2017/18:SkU10 2017/18:TU10
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Om utvecklingen i länderna vid Afrikas horn
Motion 2017/18:484 av Mathias Tegnér (S)
Motion till riksdagen 2017/18:484 av Mathias Tegnér S Om utvecklingen i länderna vid Afrikas horn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Sveriges ökade ansträngningar för demokrati i Eritrea, Etiopien och Somalia och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig- Inlämnad
- 2017-09-28
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2017/18:JuU13 2017/18:UU15
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Om en rättvis politik för Västsahara
Motion 2017/18:483 av Mathias Tegnér (S)
Motion till riksdagen 2017/18:483 av Mathias Tegnér S Om en rättvis politik för Västsahara Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Minurso och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vidta kraftfulla åtgärder för att- Inlämnad
- 2017-09-28
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2017/18:UU14
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Om sexuell och reproduktiv hälsa
Motion 2017/18:482 av Mathias Tegnér (S)
Motion till riksdagen 2017/18:482 av Mathias Tegnér S Om sexuell och reproduktiv hälsa Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beakta rätten till fri abort i svensk utrikes- och biståndspolitik och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som- Inlämnad
- 2017-09-28
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2017/18:SoU9 2017/18:UU15
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Organdonationer
Motion 2017/18:481 av Mathias Tegnér (S)
Motion till riksdagen 2017/18:481 av Mathias Tegnér S Organdonationer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om organdonationer och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den 30 september 2016 hade nära 1 600 000 personer registrerat sin vilja att donera organ i donationsregistret.- Inlämnad
- 2017-09-28
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:SoU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Om en vardag fri från gifter
Motion 2017/18:480 av Mathias Tegnér (S)
Motion till riksdagen 2017/18:480 av Mathias Tegnér S Om en vardag fri från gifter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om miljöövervakning och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att behandla kemikalier i grupp och- Inlämnad
- 2017-09-28
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2017/18:MJU12
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Om modern brottslighet
Motion 2017/18:479 av Mathias Tegnér (S)
Motion till riksdagen 2017/18:479 av Mathias Tegnér S Om modern brottslighet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en spärrfunktion hos Bolagsverket och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om svindel mot välfärdstjänster- Inlämnad
- 2017-09-28
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2017/18:CU7 2017/18:JuU1
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Om skydd för våldsutsatta kvinnor
Motion 2017/18:478 av Mathias Tegnér och Alexandra Völker (båda S)
Motion till riksdagen 2017/18:478 av Mathias Tegnér och Alexandra Völker båda S Om skydd för våldsutsatta kvinnor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att se över hur kvinnohus med samlad kompetens för kvinnor som vill anmäla våld kan utföras och tillkännager- Inlämnad
- 2017-09-28
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:SoU13
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag