Mathias Tegnér (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Stockholms län, plats 144
- Titel
- Civilekonom.
- Född år
- 1979
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Skatteutskottet
Ledamot
EU-nämnden
Ledamot
Riksbanksfullmäktige
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2021-06-01 – 2026-09-21
- Ledig
- 2020-12-01 – 2021-05-31
- Ordinarie
- 2018-09-24 – 2020-11-30
Riksdagsledamot
- Statsrådsersättare
- 2016-05-01 – 2018-09-24
- Statsrådsersättare
- 2014-10-14 – 2015-10-31
Ibrahim Baylan
- Ledig
- 2015-11-01 – 2016-04-30
Näringsutskottet
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2016-06-14 – 2018-09-24
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2014-11-05 – 2015-05-05
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2017-05-08 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2014-11-05 – 2017-05-07
Finansutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2023-02-17
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2017-06-26 – 2018-09-24
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Ledamot
- 2022-10-04 –
- Suppleant
- 2020-12-01 – 2022-10-04
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2020-11-30
- Ledamot
- 2016-04-18 – 2018-10-02
Riksbanksfullmäktige
- Suppleant
- 2022-10-11 –
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2022-10-09
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Litteratur
Ett förbättrat trygghetssystem för företagare - enklare och mer förutsägbart (SOU 2021:98), Världens mest framgångsrika land – 100 år av socialdemokratisk näringspolitik (Tankesmedjan Tiden, 22).
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 14– (statsrådsersättare 141014–180924). Ledamot EU-nämnden 16–18, 22–, näringsutskottet 18–22 och skatteutskottet 22–. Suppleant konstitutionsutskottet 14–15, socialförsäkringsutskottet 14–18, skatteutskottet 16–18 och EU-nämnden 18–22. Suppleant Riksbanksfullmäktige 18–.
Föräldrar
Egenföretagaren Christer Tegnér och ekonomiassistenten Karin Tegnér, f. Marianne Byrhammar.
Utbildning
Gymnasieskola, Tyresö, slutår 98. Fil.kand. historia, Stockholms universitet 00–02. Civilekonom, Handelshögskolan 05–08.
Anställningar
Reseledare, Fritidsresor, 03–05. Busschaufför (extra), Swebus 05–08. Accounting Controller, Hennes & Mauritz AB 09–10, Accounting Manager 10–13 och Head of Corporate Accounting 14.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Socialstyrelsens rättsliga råd 15–18. Ledamot, Swedacs insynsråd 17–23. Särskild utredare i utredningen Ett förbättrat trygghetssystem för företagare – enklare och mer förutsägbart.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Tyresö 98–. Ersättare, kommunstyrelsen 98–02. Ledamot, kommunstyrelsen och socialnämnden. Ersättare, kultur- och fritidsnämnden 97–98 och ledamot 98–02. Ledamot, barn- och utbildningsnämnden och Stiftelsen Tyrestaskogen 22–.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, Socialdemokratiska ekonomklubben (SEK) på Handelshögskolan, Stockholm 06–07. Ledamot, Tyresö Bostäder 07–22. Ordförande Socialdemokraterna i Tyresö 14–20. Ledamot, Stockholms ishockeyförbund 15–20 och ordförande 21–. Ledamot RF/Sisu Stockholm 18–20.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Om en grön investeringsbank
Motion 2019/20:1841 av Mathias Tegnér (S)
Motion till riksdagen 2019/20:1841 av Mathias Tegnér S Om en grön investeringsbank Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en grön investeringsbank och tillkännager detta för regeringen. Motivering Folk lider, folk dör. Vi är i början av massutrotning. Och allt ni talar- Inlämnad
- 2019-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2019/20:FiU22
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Om trygghet och brottslighet i skolan
Motion 2019/20:2071 av Mathias Tegnér (S)
Motion till riksdagen 2019/20:2071 av Mathias Tegnér S Om trygghet och brottslighet i skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ökad trygghet i skolan och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga förenklade- Inlämnad
- 2019-10-02
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- 2019/20:JuU27 2019/20:UbU10 2019/20:UbU11
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): 6 avslag
Om en återintroducerad kommunal förköpsrätt
Motion 2019/20:2070 av Mathias Tegnér (S)
Motion till riksdagen 2019/20:2070 av Mathias Tegnér S Om en återintroducerad kommunal förköpsrätt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om moderniserad kommunal förköpsrätt och tillkännager detta för regeringen. Motivering Svensk byggmarknad har de senaste åren präglats- Inlämnad
- 2019-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2019/20:CU13
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Om idrott och buller
Motion 2019/20:2069 av Mathias Tegnér och Leif Nysmed (båda S)
Motion till riksdagen 2019/20:2069 av Mathias Tegnér och Leif Nysmed båda S Om idrott och buller Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om buller från idrottsanläggningar och tillkännager detta för regeringen. Motivering Att få fler barn och vuxna att idrotta och motionera- Inlämnad
- 2019-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2019/20:MJU12
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Om att främja en cirkulär ekonomi
Motion 2019/20:1190 av Mathias Tegnér och Åsa Westlund (båda S)
Motion till riksdagen 2019/20:1190 av Mathias Tegnér och Åsa Westlund båda S Om att främja en cirkulär ekonomi Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om cirkulär ekonomi och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om EU:s ekodesigndirektiv- Inlämnad
- 2019-10-01
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2019/20:MJU13
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
Frågestund
Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Inrikesminister Mikael Damberg S Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S EU-minister Hans Dahlgren S Minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans S Inrikesminister- Datum
- 2019-09-12