Mathias Tegnér (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Stockholms län, plats 144
- Titel
- Civilekonom.
- Född år
- 1979
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Skatteutskottet
Ledamot
EU-nämnden
Ledamot
Riksbanksfullmäktige
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2021-06-01 – 2026-09-21
- Ledig
- 2020-12-01 – 2021-05-31
- Ordinarie
- 2018-09-24 – 2020-11-30
Riksdagsledamot
- Statsrådsersättare
- 2016-05-01 – 2018-09-24
- Statsrådsersättare
- 2014-10-14 – 2015-10-31
Ibrahim Baylan
- Ledig
- 2015-11-01 – 2016-04-30
Näringsutskottet
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2016-06-14 – 2018-09-24
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2014-11-05 – 2015-05-05
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2017-05-08 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2014-11-05 – 2017-05-07
Finansutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2023-02-17
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2017-06-26 – 2018-09-24
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Ledamot
- 2022-10-04 –
- Suppleant
- 2020-12-01 – 2022-10-04
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2020-11-30
- Ledamot
- 2016-04-18 – 2018-10-02
Riksbanksfullmäktige
- Suppleant
- 2022-10-11 –
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2022-10-09
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Litteratur
Ett förbättrat trygghetssystem för företagare - enklare och mer förutsägbart (SOU 2021:98), Världens mest framgångsrika land – 100 år av socialdemokratisk näringspolitik (Tankesmedjan Tiden, 22).
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 14– (statsrådsersättare 141014–180924). Ledamot EU-nämnden 16–18, 22–, näringsutskottet 18–22 och skatteutskottet 22–. Suppleant konstitutionsutskottet 14–15, socialförsäkringsutskottet 14–18, skatteutskottet 16–18 och EU-nämnden 18–22. Suppleant Riksbanksfullmäktige 18–.
Föräldrar
Egenföretagaren Christer Tegnér och ekonomiassistenten Karin Tegnér, f. Marianne Byrhammar.
Utbildning
Gymnasieskola, Tyresö, slutår 98. Fil.kand. historia, Stockholms universitet 00–02. Civilekonom, Handelshögskolan 05–08.
Anställningar
Reseledare, Fritidsresor, 03–05. Busschaufför (extra), Swebus 05–08. Accounting Controller, Hennes & Mauritz AB 09–10, Accounting Manager 10–13 och Head of Corporate Accounting 14.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Socialstyrelsens rättsliga råd 15–18. Ledamot, Swedacs insynsråd 17–23. Särskild utredare i utredningen Ett förbättrat trygghetssystem för företagare – enklare och mer förutsägbart.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Tyresö 98–. Ersättare, kommunstyrelsen 98–02. Ledamot, kommunstyrelsen och socialnämnden. Ersättare, kultur- och fritidsnämnden 97–98 och ledamot 98–02. Ledamot, barn- och utbildningsnämnden och Stiftelsen Tyrestaskogen 22–.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, Socialdemokratiska ekonomklubben (SEK) på Handelshögskolan, Stockholm 06–07. Ledamot, Tyresö Bostäder 07–22. Ordförande Socialdemokraterna i Tyresö 14–20. Ledamot, Stockholms ishockeyförbund 15–20 och ordförande 21–. Ledamot RF/Sisu Stockholm 18–20.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Om att minska utsläppen från EU:s utsläppshandel
Motion 2018/19:1311 av Mathias Tegnér och Serkan Köse (båda S)
Motion till riksdagen 2018/19:1311 av Mathias Tegnér och Serkan Köse båda S Om att minska utsläppen från EU:s utsläppshandel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av långsiktiga och kraftfulla åtgärder för att minska utsläppsrätterna i EU:s utsläppshandelssystem- Inlämnad
- 2018-11-28
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2018/19:MJU4
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Om klimateffektiva vägtransporter
Motion 2018/19:1306 av Mathias Tegnér och Serkan Köse (båda S)
Motion till riksdagen 2018/19:1306 av Mathias Tegnér och Serkan Köse båda S Om klimateffektiva vägtransporter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av ett sista datum för registrering av bensin- och dieselbilar och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer- Inlämnad
- 2018-11-28
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2018/19:TU16
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Om klimatobligationer och en grön investmentbank
Motion 2018/19:1621 av Mathias Tegnér (S)
Motion till riksdagen 2018/19:1621 av Mathias Tegnér S Om klimatobligationer och en grön investmentbank Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av gröna obligationer och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en- Inlämnad
- 2018-11-28
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2018/19:FiU22
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Om att minska klimatpåverkan från maten
Motion 2018/19:1611 av Mathias Tegnér (S)
Motion till riksdagen 2018/19:1611 av Mathias Tegnér S Om att minska klimatpåverkan från maten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av koldioxidmärkning och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att- Inlämnad
- 2018-11-28
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2018/19:MJU4
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Erkänn det kurdiska folkets rätt till självbestämmande
Motion 2018/19:1169 av Lawen Redar m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2018/19:1169 av Lawen Redar m.fl. S Erkänn det kurdiska folkets rätt till självbestämmande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska erkänna det kurdiska folkets rätt till självbestämmande och tillkännager detta för regeringen. Kurder- Inlämnad
- 2018-11-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:UU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Minskad användning av plastpåsar
Motion 2018/19:1033 av Fredrik Lundh Sammeli och Mathias Tegnér (båda S)
Motion till riksdagen 2018/19:1033 av Fredrik Lundh Sammeli och Mathias Tegnér båda S Minskad användning av plastpåsar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska ta fram ytterligare åtgärder för att minska användningen av plastpåsar och tillkännager detta- Inlämnad
- 2018-11-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:MJU5
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Om rätten till abort
Motion 2018/19:1088 av Mathias Tegnér (S)
Motion till riksdagen 2018/19:1088 av Mathias Tegnér S Om rätten till abort Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om aborter vid fosterskada efter graviditetsvecka 22 och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över- Inlämnad
- 2018-11-27
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2018/19:SoU8 2019/20:UU2
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 1 avslag, 2 saknar beslutsinformation
Idrottsplatser måste bli en del av samhällsplaneringen
Motion 2018/19:1083 av Lawen Redar och Mathias Tegnér (båda S)
Motion till riksdagen 2018/19:1083 av Lawen Redar och Mathias Tegnér båda S Idrottsplatser måste bli en del av samhällsplaneringen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att införa behovet av idrottsplatser i PBL i syfte att få med detta i samhällsplaneringen- Inlämnad
- 2018-11-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:CU12
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Om minskade utsläpp från flyget
Motion 2018/19:1076 av Mathias Tegnér m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2018/19:1076 av Mathias Tegnér m.fl. S Om minskade utsläpp från flyget Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av minskade klimatutsläpp från flygtrafiken och tillkännager detta för regeringen. Motivering Väldigt mycket tyder på att världen- Inlämnad
- 2018-11-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:TU15
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Om konsumtionsbaserade klimatmål
Motion 2018/19:746 av Mathias Tegnér m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2018/19:746 av Mathias Tegnér m.fl. S Om konsumtionsbaserade klimatmål Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av konsumtionsbaserade klimatmål och tillkännager detta för regeringen. Motivering När världens länder 2015 enades om det som kom- Inlämnad
- 2018-11-23
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:MJU4
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Avskaffa EBO
Motion 2018/19:622 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2018/19:622 av Ingela Nylund Watz m.fl. S Avskaffa EBO Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förbättra situationen för nyanlända flyktingar genom att avskaffa EBO och införa ett s.k. värdigt eget boende och tillkännager detta för regeringen. Motivering- Inlämnad
- 2018-11-21
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:SfU16
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag