Mathias Tegnér (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Stockholms län, plats 144
- Titel
- Civilekonom.
- Född år
- 1979
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Skatteutskottet
Ledamot
EU-nämnden
Ledamot
Riksbanksfullmäktige
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2021-06-01 – 2026-09-21
- Ledig
- 2020-12-01 – 2021-05-31
- Ordinarie
- 2018-09-24 – 2020-11-30
Riksdagsledamot
- Statsrådsersättare
- 2016-05-01 – 2018-09-24
- Statsrådsersättare
- 2014-10-14 – 2015-10-31
Ibrahim Baylan
- Ledig
- 2015-11-01 – 2016-04-30
Näringsutskottet
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2016-06-14 – 2018-09-24
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2014-11-05 – 2015-05-05
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2017-05-08 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2014-11-05 – 2017-05-07
Finansutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2023-02-17
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2017-06-26 – 2018-09-24
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Ledamot
- 2022-10-04 –
- Suppleant
- 2020-12-01 – 2022-10-04
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2020-11-30
- Ledamot
- 2016-04-18 – 2018-10-02
Riksbanksfullmäktige
- Suppleant
- 2022-10-11 –
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2022-10-09
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Litteratur
Ett förbättrat trygghetssystem för företagare - enklare och mer förutsägbart (SOU 2021:98), Världens mest framgångsrika land – 100 år av socialdemokratisk näringspolitik (Tankesmedjan Tiden, 22).
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 14– (statsrådsersättare 141014–180924). Ledamot EU-nämnden 16–18, 22–, näringsutskottet 18–22 och skatteutskottet 22–. Suppleant konstitutionsutskottet 14–15, socialförsäkringsutskottet 14–18, skatteutskottet 16–18 och EU-nämnden 18–22. Suppleant Riksbanksfullmäktige 18–.
Föräldrar
Egenföretagaren Christer Tegnér och ekonomiassistenten Karin Tegnér, f. Marianne Byrhammar.
Utbildning
Gymnasieskola, Tyresö, slutår 98. Fil.kand. historia, Stockholms universitet 00–02. Civilekonom, Handelshögskolan 05–08.
Anställningar
Reseledare, Fritidsresor, 03–05. Busschaufför (extra), Swebus 05–08. Accounting Controller, Hennes & Mauritz AB 09–10, Accounting Manager 10–13 och Head of Corporate Accounting 14.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Socialstyrelsens rättsliga råd 15–18. Ledamot, Swedacs insynsråd 17–23. Särskild utredare i utredningen Ett förbättrat trygghetssystem för företagare – enklare och mer förutsägbart.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Tyresö 98–. Ersättare, kommunstyrelsen 98–02. Ledamot, kommunstyrelsen och socialnämnden. Ersättare, kultur- och fritidsnämnden 97–98 och ledamot 98–02. Ledamot, barn- och utbildningsnämnden och Stiftelsen Tyrestaskogen 22–.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, Socialdemokratiska ekonomklubben (SEK) på Handelshögskolan, Stockholm 06–07. Ledamot, Tyresö Bostäder 07–22. Ordförande Socialdemokraterna i Tyresö 14–20. Ledamot, Stockholms ishockeyförbund 15–20 och ordförande 21–. Ledamot RF/Sisu Stockholm 18–20.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Södertörns högskola
Motion 2016/17:1669 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2016/17:1669 av Ingela Nylund Watz m.fl. S Södertörns högskola Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Södertörns högskola och tillkännager detta för regeringen. Motivering Riksdagen beslutade 1995 att inrätta Södertörns högskola efter att utbyggnaden- Inlämnad
- 2016-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2016/17:UbU12
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Framtidsreformer för Stockholmsregionen
Motion 2016/17:1642 av Yilmaz Kerimo m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2016/17:1642 av Yilmaz Kerimo m.fl. S Framtidsreformer för Stockholmsregionen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beakta behovet av en urban tillväxtpolitik och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen- Inlämnad
- 2016-10-04
- Förslag
- 7
- Utskottsberedning
- 2016/17:AU6 2016/17:CU14 2016/17:NU16 2016/17:SoU10 2016/17:TU4 2016/17:UbU16
- Riksdagsbeslut
- (7 yrkanden): 7 avslag
Om modern brottslighet
Motion 2016/17:629 av Mathias Tegnér (S)
Motion till riksdagen 2016/17:629 av Mathias Tegnér S Om modern brottslighet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en spärrfunktion hos Bolagsverket och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det är få saker vi med säkerhet vet. Ibland sägs det att en bara vet att- Inlämnad
- 2016-09-30
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2016/17:CU6
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Höjda kunskapsresultat i skolan
Motion 2016/17:577 av Mathias Tegnér (S)
Motion till riksdagen 2016/17:577 av Mathias Tegnér S Höjda kunskapsresultat i skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om höjda kunskapsresultat och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att minska lärarnas administrativa- Inlämnad
- 2016-09-30
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- 2016/17:UbU17 2016/17:UbU18 2016/17:UbU19
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): 5 avslag