Mathias Tegnér (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Stockholms län, plats 144
- Titel
- Civilekonom.
- Född år
- 1979
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Skatteutskottet
Ledamot
EU-nämnden
Ledamot
Riksbanksfullmäktige
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2021-06-01 – 2026-09-21
- Ledig
- 2020-12-01 – 2021-05-31
- Ordinarie
- 2018-09-24 – 2020-11-30
Riksdagsledamot
- Statsrådsersättare
- 2016-05-01 – 2018-09-24
- Statsrådsersättare
- 2014-10-14 – 2015-10-31
Ibrahim Baylan
- Ledig
- 2015-11-01 – 2016-04-30
Näringsutskottet
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2016-06-14 – 2018-09-24
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2014-11-05 – 2015-05-05
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2017-05-08 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2014-11-05 – 2017-05-07
Finansutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2023-02-17
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2017-06-26 – 2018-09-24
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Ledamot
- 2022-10-04 –
- Suppleant
- 2020-12-01 – 2022-10-04
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2020-11-30
- Ledamot
- 2016-04-18 – 2018-10-02
Riksbanksfullmäktige
- Suppleant
- 2022-10-11 –
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2022-10-09
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Litteratur
Ett förbättrat trygghetssystem för företagare - enklare och mer förutsägbart (SOU 2021:98), Världens mest framgångsrika land – 100 år av socialdemokratisk näringspolitik (Tankesmedjan Tiden, 22).
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 14– (statsrådsersättare 141014–180924). Ledamot EU-nämnden 16–18, 22–, näringsutskottet 18–22 och skatteutskottet 22–. Suppleant konstitutionsutskottet 14–15, socialförsäkringsutskottet 14–18, skatteutskottet 16–18 och EU-nämnden 18–22. Suppleant Riksbanksfullmäktige 18–.
Föräldrar
Egenföretagaren Christer Tegnér och ekonomiassistenten Karin Tegnér, f. Marianne Byrhammar.
Utbildning
Gymnasieskola, Tyresö, slutår 98. Fil.kand. historia, Stockholms universitet 00–02. Civilekonom, Handelshögskolan 05–08.
Anställningar
Reseledare, Fritidsresor, 03–05. Busschaufför (extra), Swebus 05–08. Accounting Controller, Hennes & Mauritz AB 09–10, Accounting Manager 10–13 och Head of Corporate Accounting 14.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Socialstyrelsens rättsliga råd 15–18. Ledamot, Swedacs insynsråd 17–23. Särskild utredare i utredningen Ett förbättrat trygghetssystem för företagare – enklare och mer förutsägbart.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Tyresö 98–. Ersättare, kommunstyrelsen 98–02. Ledamot, kommunstyrelsen och socialnämnden. Ersättare, kultur- och fritidsnämnden 97–98 och ledamot 98–02. Ledamot, barn- och utbildningsnämnden och Stiftelsen Tyrestaskogen 22–.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, Socialdemokratiska ekonomklubben (SEK) på Handelshögskolan, Stockholm 06–07. Ledamot, Tyresö Bostäder 07–22. Ordförande Socialdemokraterna i Tyresö 14–20. Ledamot, Stockholms ishockeyförbund 15–20 och ordförande 21–. Ledamot RF/Sisu Stockholm 18–20.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Utvecklingen i Chile
Skriftlig fråga 2019/20:248 av Mathias Tegnér (S)
Fråga 2019/20:248 Utvecklingen i Chile av Mathias Tegnér S till Utrikesminister Ann Linde S I Sverige bor det ca 40 00050 000 människor med bakgrund i Chile. Många av dessa kom till Sverige som politiska flyktingar till följd av militärkuppen i Chile 1973. Då visade Sverige stor solidaritet med den chilenska befolkningen- Inlämnad
- 2019-10-23
- Besvarare
- Utrikesminister Ann Linde (S)
Kooperativa företag som fristående aktörer för jobbskapande och integration
Motion 2019/20:3289 av Per-Arne Håkansson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2019/20:3289 av Per-Arne Håkansson m.fl. S Kooperativa företag som fristående aktörer för jobbskapande och integration Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om kooperativa företag som lokala fristående aktörer inom jobbskapande och integration och tillkännager- Inlämnad
- 2019-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2019/20:NU12
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Stärk Sveriges talangattraktion
Motion 2019/20:3138 av Mathias Tegnér och Helene Hellmark Knutsson (båda S)
Motion till riksdagen 2019/20:3138 av Mathias Tegnér och Helene Hellmark Knutsson båda S Stärk Sveriges talangattraktion Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att inrätta en one-stop shop för underlättande av högkvalificerad arbetskraftsinvandring- Inlämnad
- 2019-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2019/20:SfU22
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Idrottsplatser som en del av samhällsplaneringen
Motion 2019/20:3137 av Lawen Redar och Mathias Tegnér (båda S)
Motion till riksdagen 2019/20:3137 av Lawen Redar och Mathias Tegnér båda S Idrottsplatser som en del av samhällsplaneringen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att införa behovet av idrottsplatser i PBL i syfte att få med detta i samhällsplaneringen- Inlämnad
- 2019-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2019/20:CU16
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utöka antalet hyresnämnder för att snabbare kunna stävja olovlig andrahandsuthyrning
Motion 2019/20:3136 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2019/20:3136 av Ingela Nylund Watz m.fl. S Utöka antalet hyresnämnder för att snabbare kunna stävja olovlig andrahandsuthyrning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att utöka antalet hyresnämnder för att förkorta handläggningstiderna och- Inlämnad
- 2019-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2019/20:JuU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Det kurdiska folkets rätt till självbestämmande
Motion 2019/20:3270 av Lawen Redar m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2019/20:3270 av Lawen Redar m.fl. S Det kurdiska folkets rätt till självbestämmande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska erkänna det kurdiska folkets rätt till självbestämmande och tillkännager detta för regeringen. Kurder och Kurdistan- Inlämnad
- 2019-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2021/22:UU15
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utfasning av plastpåsar
Motion 2019/20:3128 av Fredrik Lundh Sammeli och Mathias Tegnér (båda S)
Motion till riksdagen 2019/20:3128 av Fredrik Lundh Sammeli och Mathias Tegnér båda S Utfasning av plastpåsar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för en utfasning av plastpåsar och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det finns bara en jord och vi- Inlämnad
- 2019-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2019/20:MJU13
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Byte av registreringsnummer på bil
Motion 2019/20:3031 av Serkan Köse och Mathias Tegnér (båda S)
Motion till riksdagen 2019/20:3031 av Serkan Köse och Mathias Tegnér båda S Byte av registreringsnummer på bil Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga en lagstiftning som gör att alla bilägare enkelt får sina nummerplåtar säkrade och tillkännager detta för regeringen.- Inlämnad
- 2019-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2019/20:TU11
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Insatser för att motverka en parallell svart bostadsmarknad
Motion 2019/20:3026 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2019/20:3026 av Ingela Nylund Watz m.fl. S Insatser för att motverka en parallell svart bostadsmarknad Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att vidta fler åtgärder för att motverka utbredningen av en parallell svart bostadsmarknad med inslag- Inlämnad
- 2019-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2019/20:CU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Södertörns högskola
Motion 2019/20:3025 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2019/20:3025 av Ingela Nylund Watz m.fl. S Södertörns högskola Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Södertörns högskola och tillkännager detta för regeringen. Motivering Riksdagen beslutade 1995 att inrätta Södertörns högskola efter att utbyggnaden- Inlämnad
- 2019-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2019/20:UbU15
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Omvandla EBO och inför värdigt eget boende (VEBO) för nyanlända flyktingar
Motion 2019/20:1851 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2019/20:1851 av Ingela Nylund Watz m.fl. S Omvandla EBO och inför värdigt eget boende VEBO för nyanlända flyktingar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förbättra situationen för nyanlända flyktingar genom att omvandla EBO och införa ett s.k.- Inlämnad
- 2019-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2019/20:SfU11
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Om en grön investeringsbank
Motion 2019/20:1841 av Mathias Tegnér (S)
Motion till riksdagen 2019/20:1841 av Mathias Tegnér S Om en grön investeringsbank Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en grön investeringsbank och tillkännager detta för regeringen. Motivering Folk lider, folk dör. Vi är i början av massutrotning. Och allt ni talar- Inlämnad
- 2019-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2019/20:FiU22
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Om trygghet och brottslighet i skolan
Motion 2019/20:2071 av Mathias Tegnér (S)
Motion till riksdagen 2019/20:2071 av Mathias Tegnér S Om trygghet och brottslighet i skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ökad trygghet i skolan och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga förenklade- Inlämnad
- 2019-10-02
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- 2019/20:JuU27 2019/20:UbU10 2019/20:UbU11
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): 6 avslag
Om en återintroducerad kommunal förköpsrätt
Motion 2019/20:2070 av Mathias Tegnér (S)
Motion till riksdagen 2019/20:2070 av Mathias Tegnér S Om en återintroducerad kommunal förköpsrätt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om moderniserad kommunal förköpsrätt och tillkännager detta för regeringen. Motivering Svensk byggmarknad har de senaste åren präglats- Inlämnad
- 2019-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2019/20:CU13
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Om idrott och buller
Motion 2019/20:2069 av Mathias Tegnér och Leif Nysmed (båda S)
Motion till riksdagen 2019/20:2069 av Mathias Tegnér och Leif Nysmed båda S Om idrott och buller Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om buller från idrottsanläggningar och tillkännager detta för regeringen. Motivering Att få fler barn och vuxna att idrotta och motionera- Inlämnad
- 2019-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2019/20:MJU12
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Om att främja en cirkulär ekonomi
Motion 2019/20:1190 av Mathias Tegnér och Åsa Westlund (båda S)
Motion till riksdagen 2019/20:1190 av Mathias Tegnér och Åsa Westlund båda S Om att främja en cirkulär ekonomi Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om cirkulär ekonomi och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om EU:s ekodesigndirektiv- Inlämnad
- 2019-10-01
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2019/20:MJU13
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
Kurders rätt till självbestämmande
Motion 2015/16:2809 av Lawen Redar m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2015/16:2809 av Lawen Redar m.fl. S Kurders rätt till självbestämmande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska erkänna det kurdiska folkets rätt till självbestämmande och tillkännager detta för regeringen. Kurder och Kurdistan Kurder- Inlämnad
- 2015-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:UU12
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Marint reservat på Arktis
Motion 2015/16:2187 av Mathias Tegnér (S)
Motion till riksdagen 2015/16:2187 av Mathias Tegnér S Marint reservat på Arktis Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om marint reservat på Arktis och tillkännager detta för regeringen. Arktis och isen Genom åren har det funnits olika definitioner av Arktis. En geografisk- Inlämnad
- 2015-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:UU11
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Ungdomsförbunden i skolan
Motion 2015/16:2341 av Sanne Eriksson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2015/16:2341 av Sanne Eriksson m.fl. S Ungdomsförbunden i skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att öka ungdomsförbundens möjligheter att komma in på skolor, och riksdagen tillkännager detta för regeringen. Motivering- Inlämnad
- 2015-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:UbU14
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Framtidsreformer för Stockholmsregionen
Motion 2015/16:2534 av Börje Vestlund m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2015/16:2534 av Börje Vestlund m.fl. S Framtidsreformer för Stockholmsregionen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beakta behovet av en urban tillväxtpolitik och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i- Inlämnad
- 2015-10-06
- Förslag
- 7
- Utskottsberedning
- 2015/16:AU6 2015/16:NU17 2015/16:SoU7 2015/16:UbU16 2016/17:CU14 2016/17:TU4
- Riksdagsbeslut
- (7 yrkanden): 7 avslag