Mathias Tegnér (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Stockholms län, plats 144
- Titel
- Civilekonom.
- Född år
- 1979
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Skatteutskottet
Ledamot
EU-nämnden
Ledamot
Riksbanksfullmäktige
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2021-06-01 – 2026-09-21
- Ledig
- 2020-12-01 – 2021-05-31
- Ordinarie
- 2018-09-24 – 2020-11-30
Riksdagsledamot
- Statsrådsersättare
- 2016-05-01 – 2018-09-24
- Statsrådsersättare
- 2014-10-14 – 2015-10-31
Ibrahim Baylan
- Ledig
- 2015-11-01 – 2016-04-30
Näringsutskottet
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2016-06-14 – 2018-09-24
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2014-11-05 – 2015-05-05
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2017-05-08 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2014-11-05 – 2017-05-07
Finansutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2023-02-17
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2017-06-26 – 2018-09-24
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Ledamot
- 2022-10-04 –
- Suppleant
- 2020-12-01 – 2022-10-04
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2020-11-30
- Ledamot
- 2016-04-18 – 2018-10-02
Riksbanksfullmäktige
- Suppleant
- 2022-10-11 –
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2022-10-09
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Litteratur
Ett förbättrat trygghetssystem för företagare - enklare och mer förutsägbart (SOU 2021:98), Världens mest framgångsrika land – 100 år av socialdemokratisk näringspolitik (Tankesmedjan Tiden, 22).
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 14– (statsrådsersättare 141014–180924). Ledamot EU-nämnden 16–18, 22–, näringsutskottet 18–22 och skatteutskottet 22–. Suppleant konstitutionsutskottet 14–15, socialförsäkringsutskottet 14–18, skatteutskottet 16–18 och EU-nämnden 18–22. Suppleant Riksbanksfullmäktige 18–.
Föräldrar
Egenföretagaren Christer Tegnér och ekonomiassistenten Karin Tegnér, f. Marianne Byrhammar.
Utbildning
Gymnasieskola, Tyresö, slutår 98. Fil.kand. historia, Stockholms universitet 00–02. Civilekonom, Handelshögskolan 05–08.
Anställningar
Reseledare, Fritidsresor, 03–05. Busschaufför (extra), Swebus 05–08. Accounting Controller, Hennes & Mauritz AB 09–10, Accounting Manager 10–13 och Head of Corporate Accounting 14.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Socialstyrelsens rättsliga råd 15–18. Ledamot, Swedacs insynsråd 17–23. Särskild utredare i utredningen Ett förbättrat trygghetssystem för företagare – enklare och mer förutsägbart.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Tyresö 98–. Ersättare, kommunstyrelsen 98–02. Ledamot, kommunstyrelsen och socialnämnden. Ersättare, kultur- och fritidsnämnden 97–98 och ledamot 98–02. Ledamot, barn- och utbildningsnämnden och Stiftelsen Tyrestaskogen 22–.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, Socialdemokratiska ekonomklubben (SEK) på Handelshögskolan, Stockholm 06–07. Ledamot, Tyresö Bostäder 07–22. Ordförande Socialdemokraterna i Tyresö 14–20. Ledamot, Stockholms ishockeyförbund 15–20 och ordförande 21–. Ledamot RF/Sisu Stockholm 18–20.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Framtidsreformer för Stockholmsregionen
Motion 2015/16:2534 av Börje Vestlund m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2015/16:2534 av Börje Vestlund m.fl. S Framtidsreformer för Stockholmsregionen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beakta behovet av en urban tillväxtpolitik och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i- Inlämnad
- 2015-10-06
- Förslag
- 7
- Utskottsberedning
- 2015/16:AU6 2015/16:NU17 2015/16:SoU7 2015/16:UbU16 2016/17:CU14 2016/17:TU4
- Riksdagsbeslut
- (7 yrkanden): 7 avslag
Sveriges förhållande till Eritrea
Motion 2015/16:2528 av Arhe Hamednaca m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2015/16:2528 av Arhe Hamednaca m.fl. S Sveriges förhållande till Eritrea Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör ta upp brister på respekt för de mänskliga rättigheterna med företrädare för Eritrea och tillkännager detta för regeringen.- Inlämnad
- 2015-10-06
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2015/16:JuU20 2015/16:UU15
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Kurders rätt till självbestämmande
Motion 2015/16:2809 av Lawen Redar m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2015/16:2809 av Lawen Redar m.fl. S Kurders rätt till självbestämmande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska erkänna det kurdiska folkets rätt till självbestämmande och tillkännager detta för regeringen. Kurder och Kurdistan Kurder- Inlämnad
- 2015-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:UU12
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Marint reservat på Arktis
Motion 2015/16:2187 av Mathias Tegnér (S)
Motion till riksdagen 2015/16:2187 av Mathias Tegnér S Marint reservat på Arktis Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om marint reservat på Arktis och tillkännager detta för regeringen. Arktis och isen Genom åren har det funnits olika definitioner av Arktis. En geografisk- Inlämnad
- 2015-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:UU11
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Ungdomsförbunden i skolan
Motion 2015/16:2341 av Sanne Eriksson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2015/16:2341 av Sanne Eriksson m.fl. S Ungdomsförbunden i skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att öka ungdomsförbundens möjligheter att komma in på skolor, och riksdagen tillkännager detta för regeringen. Motivering- Inlämnad
- 2015-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:UbU14
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Översyn av redovisningslagen
Motion 2015/16:833 av Mathias Tegnér och Serkan Köse (båda S)
Motion till riksdagen 2015/16:833 av Mathias Tegnér och Serkan Köse båda S Översyn av redovisningslagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över redovisningslagen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den grundläggande kompetensbestämmelsen i 2 kap.- Inlämnad
- 2015-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:FiU26
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Minskning av företagens administrativa börda
Motion 2015/16:815 av Mathias Tegnér och Ingela Nylund Watz (båda S)
Motion till riksdagen 2015/16:815 av Mathias Tegnér och Ingela Nylund Watz båda S Minskning av företagens administrativa börda Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beakta behovet av konsekvensutredningar och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig- Inlämnad
- 2015-10-02
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2015/16:NU15
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Vård vid endometrios
Motion 2015/16:576 av Åsa Westlund m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2015/16:576 av Åsa Westlund m.fl. S Vård vid endometrios Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om endometrios och drabbade kvinnors behov av rätt vård och tillkännager detta för regeringen. Motivering Endometrios är en kronisk, inflammatorisk sjukdom- Inlämnad
- 2015-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:SoU7
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Fler TBE-vaccinationer
Motion 2015/16:472 av Åsa Westlund m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2015/16:472 av Åsa Westlund m.fl. S Fler TBE-vaccinationer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för att TBE-vaccination blir möjligt för fler och tillkännager detta för regeringen. Motivering TBE är en virussjukdom som sprids av fästingar- Inlämnad
- 2015-10-01
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2016/17:SoU7
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag