Matilda Ernkrans (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Örebro län, plats 199
- Titel
- Arbetsförmedlare.
- Född år
- 1973
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Konstitutionsutskottet
Suppleant
Utrikesutskottet
Suppleant
EU-nämnden
Vice ordförande
Krigsdelegationen
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2022-10-18 – 2026-09-21
- Ledig
- 2019-01-21 – 2022-10-18
- Ordinarie
- 2007-08-29 – 2019-01-20
- Ledig
- 2006-10-02 – 2007-08-28
- Ordinarie
- 2006-02-21 – 2006-10-02
Riksdagsledamot
- Statsrådsersättare
- 2002-09-30 – 2006-02-20
Miljö- och jordbruksutskottet
- Ordförande
- 2014-10-07 – 2018-03-22
- Ordförande
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2010-10-12
Utbildningsutskottet
- Ordförande
- 2018-10-02 – 2019-01-21
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2018-10-02
- Ordförande
- 2018-03-27 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2018-03-22 – 2018-03-27
Kulturutskottet
- Ledamot
- 2004-05-03 – 2006-10-02
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2004-05-03
Socialförsäkringsutskottet
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2007-01-17 – 2010-10-04
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2002-10-23
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2014-11-25 – 2018-09-24
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2023-12-07 – 2026-09-21
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2024-04-11 – 2026-09-21
Bostadsutskottet
- Suppleant
- 2003-03-12 – 2006-10-02
EU-nämnden
- Vice ordförande
- 2022-10-19 –
- Ledamot
- 2022-10-19 – 2022-10-19
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
- Ledamot
- 2010-10-19 – 2018-11-06
Utbildningsdepartementet
- Statsråd
- 2021-06-30 – 2021-11-30
- Statsråd
- 2021-02-05 – 2021-06-29
- Statsråd
- 2019-01-21 – 2021-02-04
Utrikesdepartementet
- Statsråd
- 2022-10-07 – 2022-10-18
- Statsråd
- 2021-11-30 – 2022-10-06
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Anställningar
Köksbiträde, Hallsbergs kommun 91–93. Arbetsförmedlare, Hallsberg 93–02. Vårdbiträde, Hallsbergs kommun 97. Politisk sekreterare, Örebro läns landsting 98.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 02– (statsrådsersättare 020930–060220). Ledamot kulturutskottet 04–06 och socialförsäkringsutskottet 06–10. Ordförande miljö- och jordbruksutskottet 10–18 och ordförande utbildningsutskottet 18–19. Vice ordförande EU-nämnden 22–. Suppleant kulturutskottet 02–04, arbetsmarknadsutskottet 02 och 07–10, bostadsutskottet 03–06 och näringsutskottet 14–18. Ledamot krigsdelegationen 10–18 och 22–. Statsråd (minister för högre utbildning och forskning), Utbildningsdepartementet 190121–211130. Statsråd (biståndsminister), Utrikesdepartementet 211130–221218.
Föräldrar
Kommuntjänstemannen Jan Karlsson och undersköterskan Carita Ernkrans.
Utbildning
Gymnasieskola, samhällsvetenskaplig linje, slutår 92. Högskole-/universitetsstudier i statsvetenskap, nationalekonomi och sociologi 95–02. Högskoleexamen, statskunskap och högskoleexamen, sociologi, Örebro universitet.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot Miljömålsberedningen 10–18.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, SSU Hallsberg 91–, ordförande 95–99. Styrelseledamot, Långängens socialdemokratiska förening 91–94 och Kårstahults socialdemokratiska förening 94–07. Styrelseledamot, Hallsbergs arbetarekommun 95–, ordförande 07–11. Styrelseledamot, Rallarrosen (socialdemokratisk kvinnoklubb) 01–15. Ledamot, partidistriktets styrelse 07– och ordförande 16–. Ersättare, Socialdemokraternas partistyrelse 11–15 och ordinarie ledamot 15–.
Bostadsort
Hallsberg
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Hallsbergs kommun 95–07 och 10–. Vice ordförande, kommunfullmäktige 03–07. Ledamot, kommunstyrelsen 94–02. Ledamot, kultur- och fritidsnämnden 94–98 och fastighetsnämnden, vice ordförande 98–02. Ledamot, myndighetsnämnden 03–07. Ledamot, hälso- och sjukvårdsberedningen, Örebro läns landsting 98–02. Vice ordförande, Hallsbergs bostadsstiftelse 98–02. Ledamot, Sydnärkes utbildningsförbund 01–02.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Barnfattigdom
Interpellation 2009/10:375 av Larsson, Hillevi (s)
den 10 maj Interpellation 2009/10:375 Barnfattigdom av Hillevi Larsson s till socialminister Göran Hägglund kd Barnfattigdomen har tyvärr ökat i Sverige under senare år. År 2006 var andelen fattiga barn i Sverige 11,9 procent enligt Rädda Barnens undersökningar. Det betyder att 229 000 barn levde i fattigdom.- Inlämnad
- 2010-05-10
- Besvarare
- Göran Hägglund (KD)
Regeringens ekonomiska familjepolitik
Interpellation 2009/10:432 av Ernkrans, Matilda (s)
den 21 maj Interpellation 2009/10:432 Regeringens ekonomiska familjepolitik av Matilda Ernkrans s till socialminister Göran Hägglund kd Den borgerliga regeringens familjepolitik präglas av oenighet mellan de fyra allianspartierna. Det har medfört att barnfamiljerna har fått betala ett högt pris och har drabbats- Inlämnad
- 2010-05-21
- Besvarare
- Göran Hägglund (KD)
Långsiktigt hållbara arbetsförhållanden vid Arbetsförmedlingen
Interpellation 2009/10:296 av Ernkrans, Matilda (s)
den 18 mars Interpellation 2009/10:296 Långsiktigt hållbara arbetsförhållanden vid Arbetsförmedlingen av Matilda Ernkrans s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Jag har stor erfarenhet av att möta såväl anställda vid olika arbetsförmedlingar som arbetssökande i mitt län, Örebro. Många vittnar om samma- Inlämnad
- 2010-03-18
- Besvarare
- Sven Otto Littorin (M)
Ansvaret för sjukförsäkringen
Interpellation 2009/10:236 av Ernkrans, Matilda (s)
den 9 februari Interpellation 2009/10:236 Ansvaret för sjukförsäkringen av Matilda Ernkrans s till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m Återigen har det blivit uppenbart att förändringarna i sjukförsäkringen drabbar enskilda hårt. Handläggare hinner inte med sin arbetssituation och enskilda försäkrade hamnar- Inlämnad
- 2010-02-09
- Besvarare
- Cristina Husmark Pehrsson (M)
Stora barngrupper i förskolan
Interpellation 2009/10:53 av Ernkrans, Matilda (s)
den 23 oktober Interpellation 2009/10:53 Stora barngrupper i förskolan av Matilda Ernkrans s till utbildningsminister Jan Björklund fp En väl fungerande barnomsorg är en viktig förutsättning för Sveriges tillväxt och konkurrenskraft, både genom att den upprätthåller möjligheten att förvärvsarbeta och för att förskolan- Inlämnad
- 2009-10-23
- Besvarare
- Jan Björklund (FP)
Ekonomisk ersättning vid vård av sjukt barn
Interpellation 2009/10:51 av Ernkrans, Matilda (s)
den 23 oktober Interpellation 2009/10:51 Ekonomisk ersättning vid vård av sjukt barn av Matilda Ernkrans s till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m Regeringens införande av byråkratiskt krångel i form av VAB-intyg för att tillfällig föräldrapenning ska betalas ut till föräldern som vårdat sjukt barn framstår,- Inlämnad
- 2009-10-23
- Besvarare
- Cristina Husmark Pehrsson (M)