Matilda Ernkrans (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Örebro län, plats 199
- Titel
- Arbetsförmedlare.
- Född år
- 1973
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Konstitutionsutskottet
Suppleant
Utrikesutskottet
Suppleant
EU-nämnden
Vice ordförande
Krigsdelegationen
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2022-10-18 – 2026-09-21
- Ledig
- 2019-01-21 – 2022-10-18
- Ordinarie
- 2007-08-29 – 2019-01-20
- Ledig
- 2006-10-02 – 2007-08-28
- Ordinarie
- 2006-02-21 – 2006-10-02
Riksdagsledamot
- Statsrådsersättare
- 2002-09-30 – 2006-02-20
Miljö- och jordbruksutskottet
- Ordförande
- 2014-10-07 – 2018-03-22
- Ordförande
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2010-10-12
Utbildningsutskottet
- Ordförande
- 2018-10-02 – 2019-01-21
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2018-10-02
- Ordförande
- 2018-03-27 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2018-03-22 – 2018-03-27
Kulturutskottet
- Ledamot
- 2004-05-03 – 2006-10-02
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2004-05-03
Socialförsäkringsutskottet
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2007-01-17 – 2010-10-04
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2002-10-23
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2014-11-25 – 2018-09-24
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2023-12-07 – 2026-09-21
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2024-04-11 – 2026-09-21
Bostadsutskottet
- Suppleant
- 2003-03-12 – 2006-10-02
EU-nämnden
- Vice ordförande
- 2022-10-19 –
- Ledamot
- 2022-10-19 – 2022-10-19
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
- Ledamot
- 2010-10-19 – 2018-11-06
Utbildningsdepartementet
- Statsråd
- 2021-06-30 – 2021-11-30
- Statsråd
- 2021-02-05 – 2021-06-29
- Statsråd
- 2019-01-21 – 2021-02-04
Utrikesdepartementet
- Statsråd
- 2022-10-07 – 2022-10-18
- Statsråd
- 2021-11-30 – 2022-10-06
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Anställningar
Köksbiträde, Hallsbergs kommun 91–93. Arbetsförmedlare, Hallsberg 93–02. Vårdbiträde, Hallsbergs kommun 97. Politisk sekreterare, Örebro läns landsting 98.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 02– (statsrådsersättare 020930–060220). Ledamot kulturutskottet 04–06 och socialförsäkringsutskottet 06–10. Ordförande miljö- och jordbruksutskottet 10–18 och ordförande utbildningsutskottet 18–19. Vice ordförande EU-nämnden 22–. Suppleant kulturutskottet 02–04, arbetsmarknadsutskottet 02 och 07–10, bostadsutskottet 03–06 och näringsutskottet 14–18. Ledamot krigsdelegationen 10–18 och 22–. Statsråd (minister för högre utbildning och forskning), Utbildningsdepartementet 190121–211130. Statsråd (biståndsminister), Utrikesdepartementet 211130–221218.
Föräldrar
Kommuntjänstemannen Jan Karlsson och undersköterskan Carita Ernkrans.
Utbildning
Gymnasieskola, samhällsvetenskaplig linje, slutår 92. Högskole-/universitetsstudier i statsvetenskap, nationalekonomi och sociologi 95–02. Högskoleexamen, statskunskap och högskoleexamen, sociologi, Örebro universitet.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot Miljömålsberedningen 10–18.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, SSU Hallsberg 91–, ordförande 95–99. Styrelseledamot, Långängens socialdemokratiska förening 91–94 och Kårstahults socialdemokratiska förening 94–07. Styrelseledamot, Hallsbergs arbetarekommun 95–, ordförande 07–11. Styrelseledamot, Rallarrosen (socialdemokratisk kvinnoklubb) 01–15. Ledamot, partidistriktets styrelse 07– och ordförande 16–. Ersättare, Socialdemokraternas partistyrelse 11–15 och ordinarie ledamot 15–.
Bostadsort
Hallsberg
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Hallsbergs kommun 95–07 och 10–. Vice ordförande, kommunfullmäktige 03–07. Ledamot, kommunstyrelsen 94–02. Ledamot, kultur- och fritidsnämnden 94–98 och fastighetsnämnden, vice ordförande 98–02. Ledamot, myndighetsnämnden 03–07. Ledamot, hälso- och sjukvårdsberedningen, Örebro läns landsting 98–02. Vice ordförande, Hallsbergs bostadsstiftelse 98–02. Ledamot, Sydnärkes utbildningsförbund 01–02.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Arbete på EU-nivå mot anonym påverkan
Interpellation 2023/24:827 av Matilda Ernkrans (S)
Interpellation 2023/24:827 Arbete på EU-nivå mot anonym påverkan av Matilda Ernkrans S till Statsrådet Jessika Roswall M Samhällsprogrammet Kalla fakta i TV4 har nyligen visat hur Sverigedemokraternas partikansli driver en trollfabrik med fejkade konton som försöker påverka opinionen i Sverige. Metoden påminner om de- Inlämnad
- 2024-06-27
- Svarsdatum
- 2024-09-05
- Besvarare
- Statsrådet Jessika Roswall (M)
Värnande av svenska intressen i EU
Interpellation 2023/24:724 av Matilda Ernkrans (S)
Interpellation 2023/24:724 Värnande av svenska intressen i EU av Matilda Ernkrans S till Energi- och näringsminister Ebba Busch KD Sveriges statsminister Ulf Kristersson gör gång på gång en stor sak av att det svenska ordförandeskapet satte EU:s konkurrenskraft på dagordningen och att den svenska regeringen fortsatt driver- Inlämnad
- 2024-04-25
- Svarsdatum
- 2024-05-14
- Besvarare
- Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)
Trafiken i södra Sverige och södra delarna av Örebro län vid snöoväder
Interpellation 2023/24:670 av Matilda Ernkrans (S)
Interpellation 2023/24:670 Trafiken i södra Sverige och södra delarna av Örebro län vid snöoväder av Matilda Ernkrans S till Statsrådet Andreas Carlson KD I kris prövas ledarskap. Det är rimligt att kunna förvänta sig att en minister bryr sig om och väljer Sverige i kris. Det klarade inte trafikministern. Mitt i trafikkaoset- Inlämnad
- 2024-04-03
- Svarsdatum
- 2024-04-19
- Besvarare
- Statsrådet Andreas Carlson (KD)
EU:s grundläggande värderingar
Interpellation 2023/24:553 av Matilda Ernkrans (S)
Interpellation 2023/24:553 EU:s grundläggande värderingar av Matilda Ernkrans S till Statsrådet Jessika Roswall M EU-samarbetet vilar på ett antal grundläggande demokratiska värderingar som varje medlemsland skriver under och ska leverera på. Ett av dessa grundläggande värden är rättsstatens principer vilken är helt central- Inlämnad
- 2024-02-23
- Svarsdatum
- 2024-03-12
- Besvarare
- Statsrådet Jessika Roswall (M)
EU-direktivet om tillbörlig aktsamhet för företag
Interpellation 2023/24:447 av Aida Birinxhiku (S)
Interpellation 2023/24:447 EU-direktivet om tillbörlig aktsamhet för företag av Aida Birinxhiku S till Statsrådet Johan Forssell M I februari 2022 presenterade EU-kommissionen ett förslag till direktiv om tillbörlig aktsamhet för företag i fråga om hållbarhet, Corporate Sustainability Due Diligence, CSDD. Direktivet fastställer- Inlämnad
- 2024-02-07
- Svarsdatum
- 2024-03-12
- Besvarare
- Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)
Åtgärder som motverkar varsel under lågkonjunkturen
Interpellation 2023/24:379 av Åsa Eriksson (S)
Interpellation 2023/24:379 Åtgärder som motverkar varsel under lågkonjunkturen av Åsa Eriksson S till Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson L Bostadsbyggandet störtdyker, och det får stora konsekvenser för samhället. Förutom att bostadsbristen förvärras är det många byggnadsarbetare som förlorar sina- Inlämnad
- 2024-01-24
- Svarsdatum
- 2024-03-05
- Besvarare
- Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson (L)
Åtgärder mot ökande arbetslöshet i Örebro län och i övriga Sverige
Interpellation 2023/24:457 av Matilda Ernkrans (S)
Interpellation 2023/24:457 Åtgärder mot ökande arbetslöshet i Örebro län och i övriga Sverige av Matilda Ernkrans S till Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson L Under örebroaren Johan Pehrsons ansvar som statsråd i regeringen för svensk arbetsmarknad ökar nu arbetslösheten. Både i Sverige som helhet och- Inlämnad
- 2024-02-08
- Svarsdatum
- 2024-03-05
- Besvarare
- Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson (L)
EU:s toppmöte och ekonomiskt stöd till Ukraina
Interpellation 2023/24:324 av Matilda Ernkrans (S)
Interpellation 2023/24:324 EU:s toppmöte och ekonomiskt stöd till Ukraina av Matilda Ernkrans S till Statsminister Ulf Kristersson M Dramatiken på EU:s senaste toppmöte den 1415 december var att EU:s ledare inte kunde enas om det så avgörande ekonomiska stödet till Ukraina. Det sätter Ukraina och Europa i en oerhört farlig- Inlämnad
- 2023-12-20
- Svarsdatum
- 2024-01-23
- Besvarare
- Statsrådet Jessika Roswall (M)
Stadsmiljöavtalens inverkan på bussarna i Örebro
Interpellation 2023/24:67 av Matilda Ernkrans (S)
Interpellation 2023/24:67 Stadsmiljöavtalens inverkan på bussarna i Örebro av Matilda Ernkrans S till Statsrådet Andreas Carlson KD Sverige är ett innovativt välfärdsland med en stark teknisk utveckling. Vårt Sverige kan driva på en teknikutveckling för högre välstånd, bättre arbetskraftspendling och en omsorg om vår- Inlämnad
- 2023-10-03
- Svarsdatum
- 2023-10-20
- Besvarare
- Statsrådet Andreas Carlson (KD)
Veto i EU-förhandlingar
Interpellation 2023/24:29 av Matilda Ernkrans (S)
Interpellation 2023/24:29 Veto i EU-förhandlingar av Matilda Ernkrans S till Statsrådet Jessika Roswall M Det har offentligt kunnat tas del av Sverigedemokraternas uttalanden om att lägga in veto i pågående förhandlingar om halvtidsöversynen av EU:s långtidsbudget. Martin Kinnunen, SD:s gruppledare i EU-nämnden, har uttalat- Inlämnad
- 2023-09-22
- Svarsdatum
- 2023-10-17
- Besvarare
- Statsrådet Jessika Roswall (M)
Sveriges prioriteringar inför EU-ordförandeskapet
Interpellation 2022/23:12 av Matilda Ernkrans (S)
Interpellation 2022/23:12 Sveriges prioriteringar inför EU-ordförandeskapet av Matilda Ernkrans S till Statsrådet Jessika Roswall M I januari tar Sverige över ordförandeklubban i EU. Sverige kommer att få hantera många viktiga frågor inte minst gäller det fortsatt stöd till Ukraina. EU måste hålla ihop och fortsätta sitt ekonomiska,- Inlämnad
- 2022-10-27
- Svarsdatum
- 2022-11-15
- Besvarare
- Statsrådet Jessika Roswall (M)
Avräkning på demokratibiståndet för flyktingar från Ukraina
Interpellation 2021/22:511 av Joar Forssell (L)
Interpellation 2021/22:511 Avräkning på demokratibiståndet för flyktingar från Ukraina av Joar Forssell L till Statsrådet Matilda Ernkrans S För några veckor sedan uppmärksammades avräkningarna av biståndet till kriget i Ukraina. Regeringen har gjort stora avräkningar på biståndet. Dessa är ojämnt fördelade över olika- Inlämnad
- 2022-05-20
- Svarsdatum
- 2022-06-22
- Besvarare
- Statsrådet Matilda Ernkrans (S)
Avräkningar från budgeten för internationellt utvecklingssamarbete
Interpellation 2021/22:451 av Janine Alm Ericson (MP)
Interpellation 2021/22:451 Avräkningar från budgeten för internationellt utvecklingssamarbete av Janine Alm Ericson MP till Finansminister Mikael Damberg S Putins besinningslösa attack på Ukraina har i grunden skakat om norra Europa och ställt vår säkerhetsordning på sin spets. Att helt oprovocerat attackera ett fredligt- Inlämnad
- 2022-04-13
- Svarsdatum
- 2022-05-13
- Besvarare
- Statsrådet Matilda Ernkrans (S)
Bistånd som påtryckningsmedel
Interpellation 2021/22:303 av Maria Ferm (MP)
Interpellation 2021/22:303 Bistånd som påtryckningsmedel av Maria Ferm MP till Statsrådet Matilda Ernkrans S Den 29 december höll statsråden Johansson och Ygeman en pressträff om regeringens nya förslag för att få fler människor att utvisas från Sverige. Regeringen föreslår dels att Migrationsverket och Polismyndigheten- Inlämnad
- 2022-01-26
- Besvarare
- Statsrådet Matilda Ernkrans (S)
Höjningen av räntan på CSN-lån
Interpellation 2021/22:68 av Daniel Riazat (V)
Interpellation 2021/22:68 Höjningen av räntan på CSN-lån av Daniel Riazat V till Statsrådet Matilda Ernkrans S Under pandemin blev det tydligare än någonsin hur viktigt det är att alla får möjlighet och tillgång till utbildning samt att trösklarna in måste vara så låga som möjligt. Rekordmånga har sökt till högskolor,- Inlämnad
- 2021-10-20
- Besvarare
- Statsrådet Matilda Ernkrans (S)
Konvertering av utländska betyg
Interpellation 2020/21:884 av Kristina Axén Olin (M)
Interpellation 2020/21:884 Konvertering av utländska betyg av Kristina Axén Olin M till Statsrådet Matilda Ernkrans S Från höstterminen 2019 gäller ändrade föreskrifter för hur utländska betyg ska jämföras med och omvandlas till svenska betyg. Detta görs genom en omräkningsmodell. Tyvärr har denna omräkningsmodell missgynnat- Inlämnad
- 2021-08-26
- Besvarare
- Statsrådet Matilda Ernkrans (S)
Universitets- och högskolerådets validering av utländska gymnasiebetyg
Interpellation 2020/21:796 av Markus Wiechel (SD)
Interpellation 2020/21:796 Universitets- och högskolerådets validering av utländska gymnasiebetyg av Markus Wiechel SD till Statsrådet Matilda Ernkrans S Universitets- och högskolerådet UHR är det organ som bestämmer hur utländska betyg ska jämföras med svenska betyg. UHR meddelar därmed föreskrifter om meritvärdering- Inlämnad
- 2021-06-02
- Besvarare
- Statsrådet Matilda Ernkrans (S)
Återbetalning av studielån för studenter som lämnat landet
Interpellation 2020/21:794 av Michael Rubbestad (SD)
Interpellation 2020/21:794 Återbetalning av studielån för studenter som lämnat landet av Michael Rubbestad SD till Statsrådet Matilda Ernkrans S Sveriges Radio rapporterade i december 2020 om att Centrala studiestödsnämnden CSN hade betalat ut 395 miljoner kronor i skattefinansierade studielån till närmare 6 000 ensamkommande- Inlämnad
- 2021-06-02
- Besvarare
- Statsrådet Matilda Ernkrans (S)
Forskningsfinansiering under covid-19
Interpellation 2020/21:487 av Hans Rothenberg (M)
Interpellation 2020/21:487 Forskningsfinansiering under covid-19 av Hans Rothenberg M till Statsrådet Matilda Ernkrans S En mycket stor del av den medicinska och naturvetenskapliga forskningen på landets universitet och högskolor sker med ekonomiskt stöd från externa anslagsgivare. Dessa är både statliga och privata.- Inlämnad
- 2021-02-17
- Besvarare
- Statsrådet Matilda Ernkrans (S)
Svenska lärosätens samarbeten med Iran
Interpellation 2020/21:322 av Lars Püss (M)
Interpellation 2020/21:322 Svenska lärosätens samarbeten med Iran av Lars Püss M till Statsrådet Matilda Ernkrans S Den 15 december rapporterade SVT om att en rad svenska högskolor och universitet reste till Iran för att rekrytera studenter till sina lärosäten. På samma gång sitter en svensk-iransk forskare, Ahmadreza- Inlämnad
- 2021-01-18
- Besvarare
- Statsrådet Matilda Ernkrans (S)