Matilda Ernkrans (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Örebro län, plats 199
- Titel
- Arbetsförmedlare.
- Född år
- 1973
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Konstitutionsutskottet
Suppleant
Utrikesutskottet
Suppleant
EU-nämnden
Vice ordförande
Krigsdelegationen
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2022-10-18 – 2026-09-21
- Ledig
- 2019-01-21 – 2022-10-18
- Ordinarie
- 2007-08-29 – 2019-01-20
- Ledig
- 2006-10-02 – 2007-08-28
- Ordinarie
- 2006-02-21 – 2006-10-02
Riksdagsledamot
- Statsrådsersättare
- 2002-09-30 – 2006-02-20
Miljö- och jordbruksutskottet
- Ordförande
- 2014-10-07 – 2018-03-22
- Ordförande
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2010-10-12
Utbildningsutskottet
- Ordförande
- 2018-10-02 – 2019-01-21
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2018-10-02
- Ordförande
- 2018-03-27 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2018-03-22 – 2018-03-27
Kulturutskottet
- Ledamot
- 2004-05-03 – 2006-10-02
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2004-05-03
Socialförsäkringsutskottet
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2007-01-17 – 2010-10-04
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2002-10-23
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2014-11-25 – 2018-09-24
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2023-12-07 – 2026-09-21
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2024-04-11 – 2026-09-21
Bostadsutskottet
- Suppleant
- 2003-03-12 – 2006-10-02
EU-nämnden
- Vice ordförande
- 2022-10-19 –
- Ledamot
- 2022-10-19 – 2022-10-19
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
- Ledamot
- 2010-10-19 – 2018-11-06
Utbildningsdepartementet
- Statsråd
- 2021-06-30 – 2021-11-30
- Statsråd
- 2021-02-05 – 2021-06-29
- Statsråd
- 2019-01-21 – 2021-02-04
Utrikesdepartementet
- Statsråd
- 2022-10-07 – 2022-10-18
- Statsråd
- 2021-11-30 – 2022-10-06
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Anställningar
Köksbiträde, Hallsbergs kommun 91–93. Arbetsförmedlare, Hallsberg 93–02. Vårdbiträde, Hallsbergs kommun 97. Politisk sekreterare, Örebro läns landsting 98.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 02– (statsrådsersättare 020930–060220). Ledamot kulturutskottet 04–06 och socialförsäkringsutskottet 06–10. Ordförande miljö- och jordbruksutskottet 10–18 och ordförande utbildningsutskottet 18–19. Vice ordförande EU-nämnden 22–. Suppleant kulturutskottet 02–04, arbetsmarknadsutskottet 02 och 07–10, bostadsutskottet 03–06 och näringsutskottet 14–18. Ledamot krigsdelegationen 10–18 och 22–. Statsråd (minister för högre utbildning och forskning), Utbildningsdepartementet 190121–211130. Statsråd (biståndsminister), Utrikesdepartementet 211130–221218.
Föräldrar
Kommuntjänstemannen Jan Karlsson och undersköterskan Carita Ernkrans.
Utbildning
Gymnasieskola, samhällsvetenskaplig linje, slutår 92. Högskole-/universitetsstudier i statsvetenskap, nationalekonomi och sociologi 95–02. Högskoleexamen, statskunskap och högskoleexamen, sociologi, Örebro universitet.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot Miljömålsberedningen 10–18.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, SSU Hallsberg 91–, ordförande 95–99. Styrelseledamot, Långängens socialdemokratiska förening 91–94 och Kårstahults socialdemokratiska förening 94–07. Styrelseledamot, Hallsbergs arbetarekommun 95–, ordförande 07–11. Styrelseledamot, Rallarrosen (socialdemokratisk kvinnoklubb) 01–15. Ledamot, partidistriktets styrelse 07– och ordförande 16–. Ersättare, Socialdemokraternas partistyrelse 11–15 och ordinarie ledamot 15–.
Bostadsort
Hallsberg
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Hallsbergs kommun 95–07 och 10–. Vice ordförande, kommunfullmäktige 03–07. Ledamot, kommunstyrelsen 94–02. Ledamot, kultur- och fritidsnämnden 94–98 och fastighetsnämnden, vice ordförande 98–02. Ledamot, myndighetsnämnden 03–07. Ledamot, hälso- och sjukvårdsberedningen, Örebro läns landsting 98–02. Vice ordförande, Hallsbergs bostadsstiftelse 98–02. Ledamot, Sydnärkes utbildningsförbund 01–02.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Genomförande av IED i Sverige
Skriftlig fråga 2011/12:672 av Ernkrans, Matilda (S)
den 20 juni Fråga 2011/12:672 Genomförande av IED i Sverige av Matilda Ernkrans S till miljöminister Lena Ek C Europaparlamentet och rådet har beslutat om nya regler för att samordna åtgärder och förebygga och begränsa utsläpp från industrier. Det så kallade industriutsläppsdirektivet, IED dir 2010:113ska senast- Inlämnad
- 2012-06-20
- Besvarare
- Lena Ek (C)
Redovisning av klimatutsläpp
Skriftlig fråga 2011/12:624 av Ernkrans, Matilda (S)
den 1 juni Fråga 2011/12:624 Redovisning av klimatutsläpp av Matilda Ernkrans S till miljöminister Lena Ek C I min skriftliga fråga 2011/12:197 Bättre klimatstatistik frågade jag miljöminister Lena Ek om hon avsåg att tidigarelägga Naturvårdsverkets redovisning av de svenska klimatpåverkande utsläppen. En sådan- Inlämnad
- 2012-06-01
- Besvarare
- Lena Ek (C)
med anledning av prop. 2011/12:100 2012 års ekonomiska vårproposition
Motion 2011/12:Fi18 av Mikael Damberg m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:Fi18 av Mikael Damberg m.fl. S med anledning av prop. 2011/12:100 2012 års ekonomiska vårproposition S13002 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 3 A Kunskap och arbete bygger Sverige 3 En politik för fler jobb och växande företag sammanfattning 4 B Det ekonomiska läget 7- Inlämnad
- 2012-05-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:FiU20
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av skr. 2011/12:124 Miljö-, klimat- och energiinsatser inom jordbruket
Motion 2011/12:MJ9 av Matilda Ernkrans m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:MJ9 av Matilda Ernkrans m.fl. S med anledning av skr. 2011/12:124 Miljö-klimat- och energiinsatser inom jordbruket S27013 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige behöver en strategi för att stärka den svenska- Inlämnad
- 2012-04-25
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- 2011/12:MJU24
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): 6 avslag
med anledning av prop. 2011/12:138 Skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål
Motion 2011/12:MJ13 av Matilda Ernkrans m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:MJ13 av Matilda Ernkrans m.fl. S med anledning av prop. 2011/12:138 Skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål S27014 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett 3R-center i Sverige. Riksdagen tillkännager för- Inlämnad
- 2012-04-25
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2011/12:MJU21
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
med anledning av prop. 2011/12:125 Geologisk lagring av koldioxid
Motion 2011/12:MJ6 av Matilda Ernkrans m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:MJ6 av Matilda Ernkrans m.fl. S med anledning av prop. 2011/12:125 Geologisk lagring av koldioxid S27011 Sammanfattning Vi socialdemokrater delar regeringens uppfattning i propositionen om de viktiga politiska vägvalen kring koldioxidlagring: koldioxidlagring ska prövas som miljöfarlig- Inlämnad
- 2012-04-11
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2011/12:MJU25
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
Måluppfyllelse för klimatmål
Skriftlig fråga 2011/12:472 av Ernkrans, Matilda (S)
den 16 mars Fråga 2011/12:472 Måluppfyllelse för klimatmål av Matilda Ernkrans S till miljöminister Lena Ek C Ett av de tre klimatmål som riksdagen beslutat om innebär att utsläppen i den icke-handlande sektorn ska minska med 40 procent 2020 jämfört med 1990. Detta mål skiljer sig från det mål som riksdagen antog- Inlämnad
- 2012-03-16
- Besvarare
- Lena Ek (C)
Säkerheten på riksväg 50
Skriftlig fråga 2011/12:391 av Ernkrans, Matilda (S)
den 17 februari Fråga 2011/12:391 Säkerheten på riksväg 50 av Matilda Ernkrans S till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd M Riksväg 50 är en av del av det nationella stomvägnätet. Det betyder att staten är ansvarig för att prioritera fram medel till att se till att den håller en god standard. Riksväg 50 är en av- Inlämnad
- 2012-02-17
- Besvarare
- Catharina Elmsäter-Svärd (M)
Stopp för ökningar av utsläpp
Interpellation 2011/12:191 av Ernkrans, Matilda (S)
den 12 januari Interpellation 2011/12:191 Stopp för ökningar av utsläpp av Matilda Ernkrans S till miljöminister Lena Ek C När den borgerliga regeringen avlämnade regeringsförklaring 2009 fick vi veta att Sverige i dag har den mest ambitiösa klimat- och energipolitiken i världen. Vi är ett av de länder som kan- Inlämnad
- 2012-01-12
- Besvarare
- Lena Ek (C)
med anledning av prop. 2011/12:59 Straff för överträdelser av EU-regler om kemikalier
Motion 2011/12:MJ4 av Matilda Ernkrans m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:MJ4 av Matilda Ernkrans m.fl. S med anledning av prop. 2011/12:59 Straff för överträdelser av EU-regler om kemikalier Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om miljösanktionsavgifterna som gäller- Inlämnad
- 2012-02-01
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2011/12:MJU19
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Resultatet av UFCCC:s 17:e partsmöte
Interpellation 2011/12:180 av Ernkrans, Matilda (S)
den 21 december Interpellation 2011/12:180 Resultatet av UFCCC:s 17:e partsmöte av Matilda Ernkrans S till miljöminister Lena Ek C I det pressmeddelande som miljöminister Lena Ek lät skicka ut efter att det internationella klimatmötet i Durban avslutades konstateras i rubriken att resultatet av mötet innebar steg- Inlämnad
- 2011-12-21
- Besvarare
- Lena Ek (C)
Frågetecken kring fossilfri fordonsflotta
Skriftlig fråga 2011/12:317 av Ernkrans, Matilda (S)
den 24 januari Fråga 2011/12:317 Frågetecken kring fossilfri fordonsflotta av Matilda Ernkrans S till miljöminister Lena Ek C Riksdagen beslutade 2009 i enlighet med regeringens proposition 2008:162 En sammanhållen klimat- och energipolitik att Sverige 2030 bör ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila- Inlämnad
- 2012-01-24
- Besvarare
- Lena Ek (C)
Regeringens linje i frågan om trafiken
Skriftlig fråga 2011/12:305 av Ernkrans, Matilda (S)
den 20 januari Fråga 2011/12:305 Regeringens linje i frågan om trafiken av Matilda Ernkrans S till statsminister Fredrik Reinfeldt M Vi står tillsammans inför en stor omställning av samhället, från ett fossilberoende till ett fossiloberoende. Redan 2030 ska Sverige sluta använda fossila bränslen i fordonsflottan,- Inlämnad
- 2012-01-20
- Besvarare
- Catharina Elmsäter-Svärd (M)
Innebörden av nettoutsläpp 2050
Skriftlig fråga 2011/12:294 av Ernkrans, Matilda (S)
den 12 januari Fråga 2011/12:294 Innebörden av nettoutsläpp 2050 av Matilda Ernkrans S till miljöminister Lena Ek C När Sverige i december 2011 redovisade de svenska utsläppen av växthusgaser redovisades också den nettosänka som skog och mark utgjorde i Sverige enligt de principer som finns i klimatkonventionens- Inlämnad
- 2012-01-12
- Besvarare
- Lena Ek (C)
Anslaget till SEI
Skriftlig fråga 2011/12:293 av Ernkrans, Matilda (S)
den 12 januari Fråga 2011/12:293 Anslaget till SEI av Matilda Ernkrans S till miljöminister Lena Ek C Stockholm Environment Institute, SEI, bildades av den svenska regeringen 1989 och har sedan dess arbetat upp ett mycket gott anseende internationellt som en oberoende forskningsbas. SEI har nu kontor förutom i Stockholm- Inlämnad
- 2012-01-12
- Besvarare
- Lena Ek (C)
Sveriges position i förhandlingarna under Durbanmötet
Interpellation 2011/12:102 av Holm, Jens (V)
den 9 november Interpellation 2011/12:102 Sveriges position i förhandlingarna under Durbanmötet av Jens Holm V till miljöminister Lena Ek C Nästa klimattoppmöte äger rum i slutet av november i Durban i Sydafrika. Klimatförändringarna fortsätter att öka i omfattning i alarmerande takt och det blir än viktigare att- Inlämnad
- 2011-11-09
- Besvarare
- Lena Ek (C)
Bättre klimatstatistik
Skriftlig fråga 2011/12:197 av Ernkrans, Matilda (S)
den 1 december Fråga 2011/12:197 Bättre klimatstatistik av Matilda Ernkrans S till miljöminister Lena Ek C I Socialdemokraternas utgiftsområdesmotion för utgiftsområde 20 miljö 2011/12:MJ382 finns ett yrkande som kommer att behandlas av riksdagen senare som handlar om att riksdagen bör tillkännage för regeringen- Inlämnad
- 2011-12-01
- Besvarare
- Lena Ek (C)
Förslag om registreringsskatt och miljöbilsbonus
Interpellation 2011/12:75 av Ernkrans, Matilda (S)
den 28 oktober Interpellation 2011/12:75 Förslag om registreringsskatt och miljöbilsbonus av Matilda Ernkrans S till miljöminister Lena Ek C I en debatt i SVT:s Aktuellt fick ministern en fråga om det system som finns i Frankrike där bilar med låga utsläpp, så kallade miljöbilar, belönas med en bonus och övriga- Inlämnad
- 2011-10-28
- Besvarare
- Anders Borg (M)
Reglerna för Natura 2000-områden
Skriftlig fråga 2011/12:91 av Ernkrans, Matilda (S)
den 31 oktober Fråga 2011/12:91 Reglerna för Natura 2000-områden av Matilda Ernkrans S till miljöminister Lena Ek C I en anmälan till EU-kommissionen menar miljöorganisationen Greenpeace att Sverige bryter mot reglerna för Natura 2000 i områdena Fladen och Lilla Middelgrund. Sverige har haft sex år på sig att redovisa- Inlämnad
- 2011-10-31
- Besvarare
- Lena Ek (C)