Matilda Ernkrans (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Örebro län, plats 199
- Titel
- Arbetsförmedlare.
- Född år
- 1973
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Konstitutionsutskottet
Suppleant
Utrikesutskottet
Suppleant
EU-nämnden
Vice ordförande
Krigsdelegationen
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2022-10-18 – 2026-09-21
- Ledig
- 2019-01-21 – 2022-10-18
- Ordinarie
- 2007-08-29 – 2019-01-20
- Ledig
- 2006-10-02 – 2007-08-28
- Ordinarie
- 2006-02-21 – 2006-10-02
Riksdagsledamot
- Statsrådsersättare
- 2002-09-30 – 2006-02-20
Miljö- och jordbruksutskottet
- Ordförande
- 2014-10-07 – 2018-03-22
- Ordförande
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2010-10-12
Utbildningsutskottet
- Ordförande
- 2018-10-02 – 2019-01-21
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2018-10-02
- Ordförande
- 2018-03-27 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2018-03-22 – 2018-03-27
Kulturutskottet
- Ledamot
- 2004-05-03 – 2006-10-02
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2004-05-03
Socialförsäkringsutskottet
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2007-01-17 – 2010-10-04
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2002-10-23
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2014-11-25 – 2018-09-24
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2023-12-07 – 2026-09-21
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2024-04-11 – 2026-09-21
Bostadsutskottet
- Suppleant
- 2003-03-12 – 2006-10-02
EU-nämnden
- Vice ordförande
- 2022-10-19 –
- Ledamot
- 2022-10-19 – 2022-10-19
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
- Ledamot
- 2010-10-19 – 2018-11-06
Utbildningsdepartementet
- Statsråd
- 2021-06-30 – 2021-11-30
- Statsråd
- 2021-02-05 – 2021-06-29
- Statsråd
- 2019-01-21 – 2021-02-04
Utrikesdepartementet
- Statsråd
- 2022-10-07 – 2022-10-18
- Statsråd
- 2021-11-30 – 2022-10-06
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Anställningar
Köksbiträde, Hallsbergs kommun 91–93. Arbetsförmedlare, Hallsberg 93–02. Vårdbiträde, Hallsbergs kommun 97. Politisk sekreterare, Örebro läns landsting 98.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 02– (statsrådsersättare 020930–060220). Ledamot kulturutskottet 04–06 och socialförsäkringsutskottet 06–10. Ordförande miljö- och jordbruksutskottet 10–18 och ordförande utbildningsutskottet 18–19. Vice ordförande EU-nämnden 22–. Suppleant kulturutskottet 02–04, arbetsmarknadsutskottet 02 och 07–10, bostadsutskottet 03–06 och näringsutskottet 14–18. Ledamot krigsdelegationen 10–18 och 22–. Statsråd (minister för högre utbildning och forskning), Utbildningsdepartementet 190121–211130. Statsråd (biståndsminister), Utrikesdepartementet 211130–221218.
Föräldrar
Kommuntjänstemannen Jan Karlsson och undersköterskan Carita Ernkrans.
Utbildning
Gymnasieskola, samhällsvetenskaplig linje, slutår 92. Högskole-/universitetsstudier i statsvetenskap, nationalekonomi och sociologi 95–02. Högskoleexamen, statskunskap och högskoleexamen, sociologi, Örebro universitet.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot Miljömålsberedningen 10–18.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, SSU Hallsberg 91–, ordförande 95–99. Styrelseledamot, Långängens socialdemokratiska förening 91–94 och Kårstahults socialdemokratiska förening 94–07. Styrelseledamot, Hallsbergs arbetarekommun 95–, ordförande 07–11. Styrelseledamot, Rallarrosen (socialdemokratisk kvinnoklubb) 01–15. Ledamot, partidistriktets styrelse 07– och ordförande 16–. Ersättare, Socialdemokraternas partistyrelse 11–15 och ordinarie ledamot 15–.
Bostadsort
Hallsberg
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Hallsbergs kommun 95–07 och 10–. Vice ordförande, kommunfullmäktige 03–07. Ledamot, kommunstyrelsen 94–02. Ledamot, kultur- och fritidsnämnden 94–98 och fastighetsnämnden, vice ordförande 98–02. Ledamot, myndighetsnämnden 03–07. Ledamot, hälso- och sjukvårdsberedningen, Örebro läns landsting 98–02. Vice ordförande, Hallsbergs bostadsstiftelse 98–02. Ledamot, Sydnärkes utbildningsförbund 01–02.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Klimatpolitik m.m.
Betänkande 2014/15:MJU13
Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att godkänna att Kyotoprotokollet förlängts med en andra period, den så kallade Dohaändringen. Den andra perioden inleddes den 1 januari 2013 och avslutas den 31 december 2020. Under den åtar sig Sverige, som medlem i EU, att tillsammans med övriga medlemsstater och Island minska utsläppen av växthusgaser med 20 procent till 2020 jämfört med 1990.
Riksdagen sa även ja till regeringens förslag om att godkänna ett separat avtal mellan EU och Island som reglerar det gemensamma åtagandet om minskning av utsläppen. Syftet med riksdagens godkännande är att Sverige ska kunna ratificera Dohaändringen och Islandsavtalet.
- Behandlade dokument
- 27
- Förslagspunkter
- 31
- Reservationer
- 30
- Anföranden och repliker
- 69, 195 minuter
- Justering
- 2015-05-19
- Bordläggning
- 2015-05-26
- Debatt
- 2015-05-27
- Beslut
- 2015-05-27
Reklam riktad till barn
Motion 2014/15:2198 av Monica Green m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:2198 av Monica Green m.fl. S Reklam riktad till barn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kommersiell reklam riktad till barn. Motivering Reklam påverkar barn och ungdomar. Allt fler barn och ungdomar mår psykiskt- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:CU11
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Energieffektivisering
Motion 2014/15:2178 av Matilda Ernkrans och Sara Karlsson (S)
Motion till riksdagen 2014/15:2178 av Matilda Ernkrans och Sara Karlsson S Energieffektivisering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att överväga möjligheten att ersätta Programmet för energieffektivisering, PFE, med andra EU-kompatibla åtgärder- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2014/15:NU9
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Subventionerade glasögon
Motion 2014/15:2043 av Isak From m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:2043 av Isak From m.fl. S Subventionerade glasögon Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om betydelsen av subvention av glasögon under skoltiden. Motivering Enligt Rädda Barnens rapport om barnfattigdom växer mer än var- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:SoU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Barnen i Palestina
Motion 2014/15:2146 av Monica Green m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:2146 av Monica Green m.fl. S Barnen i Palestina Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om barnen i Palestina. Motivering Gaza är sönderbombat och det är än mer omöjligt att leva på den lilla landremsan än före det senaste- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:UU12
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Nationell handlingsplan mot barnfattigdom
Motion 2014/15:2821 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:2821 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. S Nationell handlingsplan mot barnfattigdom Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att ta fram en nationell handlingsplan mot barnfattigdom. Motivering Att- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:SfU3
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Ansvar för asylsökandes sociala situation
Motion 2014/15:1160 av Lennart Axelsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:1160 av Lennart Axelsson m.fl. S Ansvar för asylsökandes sociala situation Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheterna att ge Migrationsverket i uppdrag att, i samverkan med berörda kommuner och- Inlämnad
- 2014-11-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:SfU4
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Tillgängliggör kulturen
Motion 2014/15:1193 av Eva-Lena Jansson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:1193 av Eva-Lena Jansson m.fl. S Tillgängliggör kulturen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att verka för att öka alla barns tillgänglighet till kulturupplevelser och deltagande i kulturverksamhet. Riksdagen tillkännager- Inlämnad
- 2014-11-07
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2014/15:KrU5
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Havsbaserad vindkraft
Motion 2014/15:933 av Matilda Ernkrans och Peter Jeppsson (S)
Motion till riksdagen 2014/15:933 av Matilda Ernkrans och Peter Jeppsson S Havsbaserad vindkraft Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om havsbaserad vindkraft. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen- Inlämnad
- 2014-11-06
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2014/15:NU9
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Hållbar livsmedelsupphandling
Motion 2014/15:932 av Matilda Ernkrans och Sara Karlsson (S)
Motion till riksdagen 2014/15:932 av Matilda Ernkrans och Sara Karlsson S Hållbar livsmedelsupphandling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att den nya upphandlingsmyndigheten ska få innehålla en stark kompetens på området hållbar livsmedelsupphandling.- Inlämnad
- 2014-11-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:FiU27
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Prioritera järnvägen
Motion 2014/15:931 av Matilda Ernkrans m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:931 av Matilda Ernkrans m.fl. S Prioritera järnvägen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att fortsätta att prioritera järnvägsunderhåll och fungerande järnvägstransporter. Motivering Klimatet är vår tids ödesfråga.- Inlämnad
- 2014-11-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:TU13
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Parkeringsavgift beroende på fordonets miljö- och klimatpåverkan
Motion 2014/15:930 av Matilda Ernkrans (S)
Motion till riksdagen 2014/15:930 av Matilda Ernkrans S Parkeringsavgift beroende på fordonets miljö- och klimatpåverkan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen skyndsamt bör ta initiativ till att se över möjligheten att i lag göra- Inlämnad
- 2014-11-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:TU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
EU:s klimat- och energimål till 2030
Interpellation 2014/15:8 av Jens Holm (V)
Interpellation 2014/15:8 EU:s klimat- och energimål till 2030 av Jens Holm V till Klimat- och miljöminister Åsa Romson MP På Europeiska rådet den 2324 oktober i år väntas EU:s klimat- och energimål för 2030 slås fast. Beslutet skulle egentligen ha fattats på ett toppmöte tidigare men har skjutits fram till detta möte.- Inlämnad
- 2014-10-09
- Besvarare
- Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)
Genomförande av IED i Sverige
Skriftlig fråga 2011/12:672 av Ernkrans, Matilda (S)
den 20 juni Fråga 2011/12:672 Genomförande av IED i Sverige av Matilda Ernkrans S till miljöminister Lena Ek C Europaparlamentet och rådet har beslutat om nya regler för att samordna åtgärder och förebygga och begränsa utsläpp från industrier. Det så kallade industriutsläppsdirektivet, IED dir 2010:113ska senast- Inlämnad
- 2012-06-20
- Besvarare
- Lena Ek (C)
Redovisning av klimatutsläpp
Skriftlig fråga 2011/12:624 av Ernkrans, Matilda (S)
den 1 juni Fråga 2011/12:624 Redovisning av klimatutsläpp av Matilda Ernkrans S till miljöminister Lena Ek C I min skriftliga fråga 2011/12:197 Bättre klimatstatistik frågade jag miljöminister Lena Ek om hon avsåg att tidigarelägga Naturvårdsverkets redovisning av de svenska klimatpåverkande utsläppen. En sådan- Inlämnad
- 2012-06-01
- Besvarare
- Lena Ek (C)
med anledning av prop. 2011/12:100 2012 års ekonomiska vårproposition
Motion 2011/12:Fi18 av Mikael Damberg m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:Fi18 av Mikael Damberg m.fl. S med anledning av prop. 2011/12:100 2012 års ekonomiska vårproposition S13002 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 3 A Kunskap och arbete bygger Sverige 3 En politik för fler jobb och växande företag sammanfattning 4 B Det ekonomiska läget 7- Inlämnad
- 2012-05-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:FiU20
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av skr. 2011/12:124 Miljö-, klimat- och energiinsatser inom jordbruket
Motion 2011/12:MJ9 av Matilda Ernkrans m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:MJ9 av Matilda Ernkrans m.fl. S med anledning av skr. 2011/12:124 Miljö-klimat- och energiinsatser inom jordbruket S27013 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige behöver en strategi för att stärka den svenska- Inlämnad
- 2012-04-25
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- 2011/12:MJU24
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): 6 avslag
med anledning av prop. 2011/12:138 Skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål
Motion 2011/12:MJ13 av Matilda Ernkrans m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:MJ13 av Matilda Ernkrans m.fl. S med anledning av prop. 2011/12:138 Skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål S27014 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett 3R-center i Sverige. Riksdagen tillkännager för- Inlämnad
- 2012-04-25
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2011/12:MJU21
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
med anledning av prop. 2011/12:125 Geologisk lagring av koldioxid
Motion 2011/12:MJ6 av Matilda Ernkrans m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:MJ6 av Matilda Ernkrans m.fl. S med anledning av prop. 2011/12:125 Geologisk lagring av koldioxid S27011 Sammanfattning Vi socialdemokrater delar regeringens uppfattning i propositionen om de viktiga politiska vägvalen kring koldioxidlagring: koldioxidlagring ska prövas som miljöfarlig- Inlämnad
- 2012-04-11
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2011/12:MJU25
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag