Matilda Ernkrans (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Örebro län, plats 199
- Titel
- Arbetsförmedlare.
- Född år
- 1973
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Konstitutionsutskottet
Suppleant
Utrikesutskottet
Suppleant
EU-nämnden
Vice ordförande
Krigsdelegationen
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2022-10-18 – 2026-09-21
- Ledig
- 2019-01-21 – 2022-10-18
- Ordinarie
- 2007-08-29 – 2019-01-20
- Ledig
- 2006-10-02 – 2007-08-28
- Ordinarie
- 2006-02-21 – 2006-10-02
Riksdagsledamot
- Statsrådsersättare
- 2002-09-30 – 2006-02-20
Miljö- och jordbruksutskottet
- Ordförande
- 2014-10-07 – 2018-03-22
- Ordförande
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2010-10-12
Utbildningsutskottet
- Ordförande
- 2018-10-02 – 2019-01-21
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2018-10-02
- Ordförande
- 2018-03-27 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2018-03-22 – 2018-03-27
Kulturutskottet
- Ledamot
- 2004-05-03 – 2006-10-02
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2004-05-03
Socialförsäkringsutskottet
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2007-01-17 – 2010-10-04
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2002-10-23
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2014-11-25 – 2018-09-24
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2023-12-07 – 2026-09-21
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2024-04-11 – 2026-09-21
Bostadsutskottet
- Suppleant
- 2003-03-12 – 2006-10-02
EU-nämnden
- Vice ordförande
- 2022-10-19 –
- Ledamot
- 2022-10-19 – 2022-10-19
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
- Ledamot
- 2010-10-19 – 2018-11-06
Utbildningsdepartementet
- Statsråd
- 2021-06-30 – 2021-11-30
- Statsråd
- 2021-02-05 – 2021-06-29
- Statsråd
- 2019-01-21 – 2021-02-04
Utrikesdepartementet
- Statsråd
- 2022-10-07 – 2022-10-18
- Statsråd
- 2021-11-30 – 2022-10-06
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Anställningar
Köksbiträde, Hallsbergs kommun 91–93. Arbetsförmedlare, Hallsberg 93–02. Vårdbiträde, Hallsbergs kommun 97. Politisk sekreterare, Örebro läns landsting 98.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 02– (statsrådsersättare 020930–060220). Ledamot kulturutskottet 04–06 och socialförsäkringsutskottet 06–10. Ordförande miljö- och jordbruksutskottet 10–18 och ordförande utbildningsutskottet 18–19. Vice ordförande EU-nämnden 22–. Suppleant kulturutskottet 02–04, arbetsmarknadsutskottet 02 och 07–10, bostadsutskottet 03–06 och näringsutskottet 14–18. Ledamot krigsdelegationen 10–18 och 22–. Statsråd (minister för högre utbildning och forskning), Utbildningsdepartementet 190121–211130. Statsråd (biståndsminister), Utrikesdepartementet 211130–221218.
Föräldrar
Kommuntjänstemannen Jan Karlsson och undersköterskan Carita Ernkrans.
Utbildning
Gymnasieskola, samhällsvetenskaplig linje, slutår 92. Högskole-/universitetsstudier i statsvetenskap, nationalekonomi och sociologi 95–02. Högskoleexamen, statskunskap och högskoleexamen, sociologi, Örebro universitet.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot Miljömålsberedningen 10–18.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, SSU Hallsberg 91–, ordförande 95–99. Styrelseledamot, Långängens socialdemokratiska förening 91–94 och Kårstahults socialdemokratiska förening 94–07. Styrelseledamot, Hallsbergs arbetarekommun 95–, ordförande 07–11. Styrelseledamot, Rallarrosen (socialdemokratisk kvinnoklubb) 01–15. Ledamot, partidistriktets styrelse 07– och ordförande 16–. Ersättare, Socialdemokraternas partistyrelse 11–15 och ordinarie ledamot 15–.
Bostadsort
Hallsberg
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Hallsbergs kommun 95–07 och 10–. Vice ordförande, kommunfullmäktige 03–07. Ledamot, kommunstyrelsen 94–02. Ledamot, kultur- och fritidsnämnden 94–98 och fastighetsnämnden, vice ordförande 98–02. Ledamot, myndighetsnämnden 03–07. Ledamot, hälso- och sjukvårdsberedningen, Örebro läns landsting 98–02. Vice ordförande, Hallsbergs bostadsstiftelse 98–02. Ledamot, Sydnärkes utbildningsförbund 01–02.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Klimat- och energimålen - Kontrollstation 2015 m.m.
Betänkande 2015/16:MJU20
Regeringen har lämnat en skrivelse om en uppföljning av de klimat- och energipolitiska målen till 2020. Regeringens bedömning är att etappmålet för utsläpp av växthusgaser kommer att uppnås. Målet innebär att utsläppen av växthusgaser år 2020 ska ha minskat med 40 procent jämfört med 1990. Regeringen bedömer även att målen för andelen förnybar energianvändning kommer att nås, samt även målet om energieffektivisering.
Miljö- och jordbruksutskottet har behandlat skrivelsen samt två följdmotioner. Utskottet säger nej till följdmotionerna och är inte berett att föreslå åtgärder. Detta med hänsyn till att arbete pågår och den korta tid som är kvar till 2020.
Utskottet har även behandlat motionsyrkanden om internationella klimatmål, bördefördelning, flexibla mekanismer, EU:s ramverk 2030, EU:s utsläppshandelssystem, Sveriges klimat- och energimål, styrmedel och klimatanpassning. Utskottet säger nej till dessa motionsyrkanden. Utskottet hänvisar till regeringens bedömningar i skrivelsen och att arbete redan pågår.
Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.
- Behandlade dokument
- 24
- Förslagspunkter
- 22
- Reservationer
- 36
- Anföranden och repliker
- 44, 150 minuter
- Justering
- 2016-06-09
- Bordläggning
- 2016-06-17
- Debatt
- 2016-06-20
- Beslut
- 2016-06-21
Kemikalieinspektionens agerande - ett hårt slag mot lökodling och odling av våroljeväxter
Interpellation 2015/16:697 av Staffan Danielsson (C)
Interpellation 2015/16:697 Kemikalieinspektionens agerande ett hårt slag mot lökodling och odling av våroljeväxter av Staffan Danielsson C till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Jag frågade landsbygdsministern i en IP-debatt nyligen om regeringen avsåg att agera när Kemikalieinspektionens fyrkantiga och EU-unika agerande först- Inlämnad
- 2016-05-31
- Besvarare
- Miljöminister Karolina Skog (MP)
Kemikalieinspektionen och växtskyddsmedlen
Interpellation 2015/16:689 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)
Interpellation 2015/16:689 Kemikalieinspektionen och växtskyddsmedlen av Jonas Jacobsson Gjörtler M till Miljöminister Karolina Skog MP Ett stort problem för det svenska jordbruket är att konkurrensförutsättningarna i många fall är sämre i Sverige än i andra länder. Det handlar delvis om pålagor vi i Sverige har ålagt- Inlämnad
- 2016-05-27
- Besvarare
- Miljöminister Karolina Skog (MP)
Insamlingsansvaret för förpackningar och tidningar
Interpellation 2015/16:684 av Gunilla Nordgren (M)
Interpellation 2015/16:684 Insamlingsansvaret för förpackningar och tidningar av Gunilla Nordgren M till Miljöminister Karolina Skog MP Det har varit många diskussioner om huruvida insamlingsansvaret för förpackningar och tidningar ska överföras från producenterna till kommunerna eller inte. Den 31 mars överlämnades utredningen- Inlämnad
- 2016-05-26
- Besvarare
- Miljöminister Karolina Skog (MP)
Naturvård och områdesskydd
Betänkande 2015/16:MJU6
Riksdagen sa nej till ett antal motioner om naturvård och områdesskydd. Motionerna handlar bland annat om nationalparker, naturreservat, Natura 2000-områden, strandskydd och vandringsleder.
Anledningen till att riksdagen sa nej till motionerna är bland annat att det redan pågår arbete inom området och att riksdagen behandlat vissa av frågorna tidigare under mandatperioden.
- Behandlade dokument
- 48
- Förslagspunkter
- 6
- Reservationer
- 4
- Anföranden och repliker
- 28, 112 minuter
- Justering
- 2016-02-25
- Bordläggning
- 2016-03-08
- Debatt
- 2016-03-09
- Beslut
- 2016-03-16
Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård
Betänkande 2015/16:MJU1
Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om fördelningen av närmare 7,7 miljarder kronor till miljö- och naturvård för 2016. Den största delen av pengarna går till åtgärder för och skydd av värdefull natur. Andra stora poster är klimatinvesteringar och andra åtgärder som syftar till att minska klimatpåverkan, åtgärder för havs- och vattenmiljö samt forskning.
Regeringen föreslår en kraftig ökning av anslagen för utgiftsområdet allmän miljö- och naturvård som helhet. Några anslag får betydande tillskott. Riksdagen uppmanade regeringen att i kommande budgetpropositioner rapportera hur pengarna används och vilka resultat som uppnås.
Riksdagen gav också regeringen tillåtelse att ta bort de utsläppsrätter som Sverige kommer att tilldelas i enlighet med EU:s ansvarsfördelningsbeslut och som inte behövs för att Sverige ska uppfylla sitt åtagande inom EU 2013. EU:s ansvarsfördelningsbeslut reglerar EU-ländernas årliga utsläppsutrymme mellan 2013 och 2020.
- Behandlade dokument
- 28
- Förslagspunkter
- 4
- Reservationer
- 2
- Anföranden och repliker
- 85, 209 minuter
- Justering
- 2015-12-03
- Bordläggning
- 2015-12-11
- Debatt
- 2015-12-14
- Beslut
- 2015-12-15
Obligatorisk hemförsäkring
Motion 2015/16:2197 av Matilda Ernkrans (S)
Motion till riksdagen 2015/16:2197 av Matilda Ernkrans S Obligatorisk hemförsäkring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om obligatorisk hemförsäkring och tillkännager detta för regeringen. Motivering Idag är det obligatoriskt att fordonsägare tecknar en trafikförsäkring.- Inlämnad
- 2015-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2016/17:CU7
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Nej till uranbrytning
Motion 2015/16:1027 av Matilda Ernkrans (S)
Motion till riksdagen 2015/16:1027 av Matilda Ernkrans S Nej till uranbrytning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör säga nej till uranbrytning och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige måste stå upp för ett nej till uranbrytning. I några- Inlämnad
- 2015-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:NU14
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Samlat grepp mot barnfattigdomen
Motion 2015/16:1001 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2015/16:1001 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. S Samlat grepp mot barnfattigdomen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att ta fram en nationell handlingsplan mot barnfattigdom och tillkännager detta för regeringen. Motivering- Inlämnad
- 2015-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:SfU3
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
En kommission för jämlikhet
Motion 2015/16:1432 av Eva-Lena Jansson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2015/16:1432 av Eva-Lena Jansson m.fl. S En kommission för jämlikhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en kommission för jämlikhet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Vi vill att Sverige ska vara ett jämlikt land. Det är ett viktigt- Inlämnad
- 2015-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:FiU20
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Snabbspår Stockholm-Örebro-Oslo
Motion 2015/16:657 av Lennart Axelsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2015/16:657 av Lennart Axelsson m.fl. S Snabbspår StockholmÖrebroOslo Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för ett snabbspår på sträckan StockholmÖrebroKarlstadOslo och tillkännager detta för- Inlämnad
- 2015-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2016/17:TU4
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Läkarutbildningen vid Örebro universitet
Motion 2015/16:650 av Lennart Axelsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2015/16:650 av Lennart Axelsson m.fl. S Läkarutbildningen vid Örebro universitet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beakta betydelsen av läkarutbildningen vid Örebro universitet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sedan 2011 har- Inlämnad
- 2015-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:UbU15
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag