Matilda Ernkrans (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Örebro län, plats 199
- Titel
- Arbetsförmedlare.
- Född år
- 1973
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Konstitutionsutskottet
Suppleant
Utrikesutskottet
Suppleant
EU-nämnden
Vice ordförande
Krigsdelegationen
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2022-10-18 – 2026-09-21
- Ledig
- 2019-01-21 – 2022-10-18
- Ordinarie
- 2007-08-29 – 2019-01-20
- Ledig
- 2006-10-02 – 2007-08-28
- Ordinarie
- 2006-02-21 – 2006-10-02
Riksdagsledamot
- Statsrådsersättare
- 2002-09-30 – 2006-02-20
Miljö- och jordbruksutskottet
- Ordförande
- 2014-10-07 – 2018-03-22
- Ordförande
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2010-10-12
Utbildningsutskottet
- Ordförande
- 2018-10-02 – 2019-01-21
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2018-10-02
- Ordförande
- 2018-03-27 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2018-03-22 – 2018-03-27
Kulturutskottet
- Ledamot
- 2004-05-03 – 2006-10-02
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2004-05-03
Socialförsäkringsutskottet
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2007-01-17 – 2010-10-04
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2002-10-23
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2014-11-25 – 2018-09-24
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2023-12-07 – 2026-09-21
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2024-04-11 – 2026-09-21
Bostadsutskottet
- Suppleant
- 2003-03-12 – 2006-10-02
EU-nämnden
- Vice ordförande
- 2022-10-19 –
- Ledamot
- 2022-10-19 – 2022-10-19
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
- Ledamot
- 2010-10-19 – 2018-11-06
Utbildningsdepartementet
- Statsråd
- 2021-06-30 – 2021-11-30
- Statsråd
- 2021-02-05 – 2021-06-29
- Statsråd
- 2019-01-21 – 2021-02-04
Utrikesdepartementet
- Statsråd
- 2022-10-07 – 2022-10-18
- Statsråd
- 2021-11-30 – 2022-10-06
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Anställningar
Köksbiträde, Hallsbergs kommun 91–93. Arbetsförmedlare, Hallsberg 93–02. Vårdbiträde, Hallsbergs kommun 97. Politisk sekreterare, Örebro läns landsting 98.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 02– (statsrådsersättare 020930–060220). Ledamot kulturutskottet 04–06 och socialförsäkringsutskottet 06–10. Ordförande miljö- och jordbruksutskottet 10–18 och ordförande utbildningsutskottet 18–19. Vice ordförande EU-nämnden 22–. Suppleant kulturutskottet 02–04, arbetsmarknadsutskottet 02 och 07–10, bostadsutskottet 03–06 och näringsutskottet 14–18. Ledamot krigsdelegationen 10–18 och 22–. Statsråd (minister för högre utbildning och forskning), Utbildningsdepartementet 190121–211130. Statsråd (biståndsminister), Utrikesdepartementet 211130–221218.
Föräldrar
Kommuntjänstemannen Jan Karlsson och undersköterskan Carita Ernkrans.
Utbildning
Gymnasieskola, samhällsvetenskaplig linje, slutår 92. Högskole-/universitetsstudier i statsvetenskap, nationalekonomi och sociologi 95–02. Högskoleexamen, statskunskap och högskoleexamen, sociologi, Örebro universitet.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot Miljömålsberedningen 10–18.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, SSU Hallsberg 91–, ordförande 95–99. Styrelseledamot, Långängens socialdemokratiska förening 91–94 och Kårstahults socialdemokratiska förening 94–07. Styrelseledamot, Hallsbergs arbetarekommun 95–, ordförande 07–11. Styrelseledamot, Rallarrosen (socialdemokratisk kvinnoklubb) 01–15. Ledamot, partidistriktets styrelse 07– och ordförande 16–. Ersättare, Socialdemokraternas partistyrelse 11–15 och ordinarie ledamot 15–.
Bostadsort
Hallsberg
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Hallsbergs kommun 95–07 och 10–. Vice ordförande, kommunfullmäktige 03–07. Ledamot, kommunstyrelsen 94–02. Ledamot, kultur- och fritidsnämnden 94–98 och fastighetsnämnden, vice ordförande 98–02. Ledamot, myndighetsnämnden 03–07. Ledamot, hälso- och sjukvårdsberedningen, Örebro läns landsting 98–02. Vice ordförande, Hallsbergs bostadsstiftelse 98–02. Ledamot, Sydnärkes utbildningsförbund 01–02.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige
Betänkande 2016/17:MJU24
Riksdagen sa ja till regeringens förslag om ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige. Det klimatpolitiska arbetet bör utgå från ett långsiktigt, tidssatt utsläppsmål som riksdagen fastställer. Målet ska vara att Sverige senast 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. Efter det ska negativa utsläpp uppnås. Riksdagen sa också ja till ett etappmål för utsläpp av växthusgaser till 2030 och 2040 och ett etappmål för utsläpp från inrikes transporter. Delar av det klimatpolitiska ramverket regleras i lag genom den nya klimatlagen. Lagen innehåller grundläggande bestämmelser om regeringens klimatpolitiska arbete. Klimatlagen börjar gälla den 1 januari 2018.
Riksdagen riktade ett tillkännagivande till regeringen om att klimatpolitiken ska vara långsiktigt effektiv och bedrivas så att minskade utsläpp av växthusgaser förenas med tillväxt.
- Behandlade dokument
- 31
- Förslagspunkter
- 36
- Reservationer
- 32
- Anföranden och repliker
- 60, 206 minuter
- Justering
- 2017-06-01
- Bordläggning
- 2017-06-13
- Debatt
- 2017-06-14
- Beslut
- 2017-06-15
Aktuell debatt om klimatförändringar
Den aktuella debatten har begärts av Miljöpartiet. Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat Isabella Lövin MP deltar. Debatten går att se direkt och i efterhand via webb-tv.- Datum
- 2017-05-12
Vattenvård
Betänkande 2016/17:MJU10
Riksdagen sa nej till motioner om vattenvård inkomna under allmänna motionstiden 2016/17. Motionerna handlar bland annat om åtgärder mot övergödning och föroreningar i haven, förvaltningen av kvaliteten på vattenmiljön, hantering av avloppsvatten samt regler om vattenskyddsområden. Anledningen är bland annat att arbete redan pågår inom en del av de områden som motionerna tar upp, att ekonomiska förstärkningar görs samt att utredning pågår.
- Behandlade dokument
- 21
- Förslagspunkter
- 12
- Reservationer
- 12
- Anföranden och repliker
- 8, 70 minuter
- Justering
- 2017-02-16
- Bordläggning
- 2017-02-21
- Debatt
- 2017-02-22
- Beslut
- 2017-03-01
Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård
Betänkande 2016/17:MJU1
Riksdagen sa ja till regeringens förslag i om fördelningen av cirka 8,5 miljarder kronor till miljö- och naturvård för 2017. Den största delen av pengarna, drygt 2,2 miljarder går till åtgärder för och skydd av värdefull natur. Andra stora poster är åtgärder för sanering av förorenade områden, åtgärder för havs- och vattenmiljö, forskning samt klimatinvesteringar.
När det gäller regeringens resultatredovisning anser riksdagen att det är viktigt att det framgår vilka resultat olika statliga insatser har gett. Regeringen bör också ge en övergripande beskrivning av utvecklingen för samtliga miljökvalitetsmål till riksdagen. Effekten av betydande anslagsförstärkning i syfte att minska klimatpåverkan är viktigt att följa upp och redovisa för riksdagen. Utöver det ger riksdagen regeringen i uppdrag att ta fram förslag på åtgärder när det gäller övergödning samt åtgärder gällande problem med biologisk mångfald i rinnande vatten och vattenkraft. Riksdagen riktade ett tillkännagivande till regeringen om detta.
Riksdagen gav även regeringen tillåtelse att ta bort de utsläppsrätter som Sverige kommer att tilldelas i enlighet med EU:s ansvarsfördelningsbeslut och som inte behövs för att Sverige ska uppfylla sitt åtagande inom EU 2014 och 2015. Även de utsläppsrätter Sverige har tillgodoräknats som resultat av internationella klimatinsatser, under Kyotoprotokollets första åtagandeperiod, ska tillåtas tas bort.
- Behandlade dokument
- 18
- Förslagspunkter
- 6
- Anföranden och repliker
- 76, 185 minuter
- Justering
- 2016-12-06
- Bordläggning
- 2016-12-13
- Debatt
- 2016-12-14
- Beslut
- 2016-12-15
Frågestund
Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Utbildningsminister Gustav Fridolin MP Inrikesminister Anders Ygeman S Miljöminister Karolina Skog MP Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström S Utbildningsminister Gustav Fridolin MP- Datum
- 2016-11-24
Godkännande av klimatavtalet från Paris
Betänkande 2016/17:MJU6
Riksdagen godkände klimatavtalet från Paris och sa därmed ja till regeringens förslag. Godkännandet innebär att Sverige, genom regeringen, kan ratificera Parisavtalet.
I december förra året enades världens länder om ett nytt globalt klimatavtal under klimatkonferensen i Paris. För att avtalet ska börja gälla krävs att minst 55 parter som tillsammans står för 55 procent av utsläppen ratificerar avtalet.
I november hålls ett klimatmöte i Marrakech, Marocko. Eftersom tillräckligt många länder redan har ratificerat avtalet kommer det i samband med klimatmötet också att hållas ett första partsmöte om Parisavtalet. Där får alla parter som ratificerat avtalet vara med.
- Behandlade dokument
- 2
- Förslagspunkter
- 1
- Reservationer
- 1
- Anföranden och repliker
- 3, 23 minuter
- Justering
- 2016-10-04
- Bordläggning
- 2016-10-11
- Debatt
- 2016-10-12
- Beslut
- 2016-10-12
Öka bostadsbyggandet
Motion 2016/17:2150 av Håkan Bergman m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2016/17:2150 av Håkan Bergman m.fl. S Öka bostadsbyggandet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att öka bostadsbyggandet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Brist på bostäder finns nu i närmare 250 av landets 290 kommuner. Endast tre- Inlämnad
- 2016-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2016/17:CU14
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Tidiga insatser för barn och unga som lider av psykisk ohälsa
Motion 2016/17:2149 av Håkan Bergman och Matilda Ernkrans (båda S)
Motion till riksdagen 2016/17:2149 av Håkan Bergman och Matilda Ernkrans båda S Tidiga insatser för barn och unga som lider av psykisk ohälsa Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om tidiga insatser för barn och unga som lider av psykisk ohälsa, och detta tillkännager riksdagen- Inlämnad
- 2016-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:SoU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Lärcentrum
Motion 2016/17:2132 av Matilda Ernkrans m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2016/17:2132 av Matilda Ernkrans m.fl. S Lärcentrum Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av en förnyad satsning på att utveckla lärcentrum runt om i landet så att fler utbildningsplatser förläggs dit och tillkännager detta för regeringen.- Inlämnad
- 2016-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:UbU16
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Örebro universitets läkarutbildning
Motion 2016/17:1698 av Lennart Axelsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2016/17:1698 av Lennart Axelsson m.fl. S Örebro universitets läkarutbildning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beakta betydelsen av läkarutbildningen vid Örebro universitet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sedan 2011 har Örebro- Inlämnad
- 2016-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:UbU16
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Barns rätt till kunskap om sina rättigheter
Motion 2016/17:1700 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2016/17:1700 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. S Barns rätt till kunskap om sina rättigheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att stärka alla barns rätt till kunskap om FN:s barnkonvention och tillkännager detta för regeringen.- Inlämnad
- 2016-10-04
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2016/17:KrU8 2016/17:UbU18
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Statlig närvaro i hela landet
Motion 2016/17:1614 av Eva-Lena Jansson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2016/17:1614 av Eva-Lena Jansson m.fl. S Statlig närvaro i hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att myndigheters och annan statlig verksamhets närvaro i hela landet bör öka och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige måste- Inlämnad
- 2016-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2016/17:NU16
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag