Matilda Ernkrans (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Örebro län, plats 199
- Titel
- Arbetsförmedlare.
- Född år
- 1973
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Konstitutionsutskottet
Suppleant
Utrikesutskottet
Suppleant
EU-nämnden
Vice ordförande
Krigsdelegationen
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2022-10-18 – 2026-09-21
- Ledig
- 2019-01-21 – 2022-10-18
- Ordinarie
- 2007-08-29 – 2019-01-20
- Ledig
- 2006-10-02 – 2007-08-28
- Ordinarie
- 2006-02-21 – 2006-10-02
Riksdagsledamot
- Statsrådsersättare
- 2002-09-30 – 2006-02-20
Miljö- och jordbruksutskottet
- Ordförande
- 2014-10-07 – 2018-03-22
- Ordförande
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2010-10-12
Utbildningsutskottet
- Ordförande
- 2018-10-02 – 2019-01-21
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2018-10-02
- Ordförande
- 2018-03-27 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2018-03-22 – 2018-03-27
Kulturutskottet
- Ledamot
- 2004-05-03 – 2006-10-02
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2004-05-03
Socialförsäkringsutskottet
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2007-01-17 – 2010-10-04
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2002-10-23
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2014-11-25 – 2018-09-24
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2023-12-07 – 2026-09-21
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2024-04-11 – 2026-09-21
Bostadsutskottet
- Suppleant
- 2003-03-12 – 2006-10-02
EU-nämnden
- Vice ordförande
- 2022-10-19 –
- Ledamot
- 2022-10-19 – 2022-10-19
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
- Ledamot
- 2010-10-19 – 2018-11-06
Utbildningsdepartementet
- Statsråd
- 2021-06-30 – 2021-11-30
- Statsråd
- 2021-02-05 – 2021-06-29
- Statsråd
- 2019-01-21 – 2021-02-04
Utrikesdepartementet
- Statsråd
- 2022-10-07 – 2022-10-18
- Statsråd
- 2021-11-30 – 2022-10-06
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Anställningar
Köksbiträde, Hallsbergs kommun 91–93. Arbetsförmedlare, Hallsberg 93–02. Vårdbiträde, Hallsbergs kommun 97. Politisk sekreterare, Örebro läns landsting 98.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 02– (statsrådsersättare 020930–060220). Ledamot kulturutskottet 04–06 och socialförsäkringsutskottet 06–10. Ordförande miljö- och jordbruksutskottet 10–18 och ordförande utbildningsutskottet 18–19. Vice ordförande EU-nämnden 22–. Suppleant kulturutskottet 02–04, arbetsmarknadsutskottet 02 och 07–10, bostadsutskottet 03–06 och näringsutskottet 14–18. Ledamot krigsdelegationen 10–18 och 22–. Statsråd (minister för högre utbildning och forskning), Utbildningsdepartementet 190121–211130. Statsråd (biståndsminister), Utrikesdepartementet 211130–221218.
Föräldrar
Kommuntjänstemannen Jan Karlsson och undersköterskan Carita Ernkrans.
Utbildning
Gymnasieskola, samhällsvetenskaplig linje, slutår 92. Högskole-/universitetsstudier i statsvetenskap, nationalekonomi och sociologi 95–02. Högskoleexamen, statskunskap och högskoleexamen, sociologi, Örebro universitet.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot Miljömålsberedningen 10–18.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, SSU Hallsberg 91–, ordförande 95–99. Styrelseledamot, Långängens socialdemokratiska förening 91–94 och Kårstahults socialdemokratiska förening 94–07. Styrelseledamot, Hallsbergs arbetarekommun 95–, ordförande 07–11. Styrelseledamot, Rallarrosen (socialdemokratisk kvinnoklubb) 01–15. Ledamot, partidistriktets styrelse 07– och ordförande 16–. Ersättare, Socialdemokraternas partistyrelse 11–15 och ordinarie ledamot 15–.
Bostadsort
Hallsberg
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Hallsbergs kommun 95–07 och 10–. Vice ordförande, kommunfullmäktige 03–07. Ledamot, kommunstyrelsen 94–02. Ledamot, kultur- och fritidsnämnden 94–98 och fastighetsnämnden, vice ordförande 98–02. Ledamot, myndighetsnämnden 03–07. Ledamot, hälso- och sjukvårdsberedningen, Örebro läns landsting 98–02. Vice ordförande, Hallsbergs bostadsstiftelse 98–02. Ledamot, Sydnärkes utbildningsförbund 01–02.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
finansiering av riksrekryterande påbyggnadsutbildningar
Skriftlig fråga 2002/03:460 av Ernkrans, Matilda (s)
den 31 januari Fråga 2002/03:460 av Matilda Ernkrans s till statsrådet Lena Hallengren om finansiering av riksrekryterande påbyggnadsutbildningar De riksrekryterande påbyggnadsutbildningarna är en egen utbildningsform som kan ge vidareutbildning inom ett yrke, eller ge en möjlighet att börja om i ett helt nytt yrke.- Inlämnad
- 2003-01-31
- Besvarare
- Lena Hallengren (S)
Regionalt ansvar i förvaltningspolitiken
Motion 2002/03:K332 av Inger Lundberg m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2002/03:K332 av Inger Lundberg m.fl. s Regionalt ansvar i förvaltningspolitiken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om komplettering av handlingsprogram för statlig verksamhet med riktlinjer om all statlig verksamhets ansvar för- Inlämnad
- 2002-10-23
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2002/03:KU23
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Åtgärder för att höja valdeltagandet
Motion 2002/03:K230 av Inger Lundberg m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2002/03:K230 av Inger Lundberg m.fl. s Åtgärder för att höja valdeltagandet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en studie bland de röstberättigade som avstått från att rösta i 2002 års val. Riksdagen tillkännager för regeringen- Inlämnad
- 2002-10-23
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2003/04:KU13
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
Körkortsundervisning
Motion 2002/03:Ub499 av Matilda Ernkrans och Hillevi Larsson (s)
Motion till riksdagen 2002/03:Ub499 av Matilda Ernkrans och Hillevi Larsson s Körkortsundervisning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om införande av en förberedande teoretisk körkortsutbildning som ett frivilligt tillval i gymnasieskolan. Motivering- Inlämnad
- 2002-10-23
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2002/03:UbU16
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Finansiering av högskole- och universitetsstudier på distans
Motion 2002/03:Ub441 av Lennart Axelsson m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2002/03:Ub441 av Lennart Axelsson m.fl. s Finansiering av högskole- och universitetsstudier på distans Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om behovet av en översyn vad gäller de statliga bidragens fördelning vid universitets-- Inlämnad
- 2002-10-23
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2002/03:UbU5
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Det lokala inflytandet
Motion 2002/03:Ub387 av Matilda Ernkrans m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2002/03:Ub387 av Matilda Ernkrans m.fl. s Det lokala inflytandet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att initiera ett arbete för förenklade former för uppföljning, kontroll och styrning på lokal nivå inom förskola och skola.- Inlämnad
- 2002-10-23
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2002/03:UbU3
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Grundutbildningen vid Örebro universitet
Motion 2002/03:Ub386 av Nils-Göran Holmqvist m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2002/03:Ub386 av Nils-Göran Holmqvist m.fl. s Grundutbildningen vid Örebro universitet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om behovet av fortsatt utbyggnad av grundutbildningen vid Örebro universitet. Motivering Örebro universitet- Inlämnad
- 2002-10-23
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2002/03:UbU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Homo- och bisexualitet i lärarutbildningen
Motion 2002/03:Ub385 av Helena Zakariasén m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2002/03:Ub385 av Helena Zakariasén m.fl. s Homo- och bisexualitet i lärarutbildningen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att ge Högskoleverket och andra berörda verk och institutioner i uppdrag att kartlägga vilken bild av homo/bisexuella- Inlämnad
- 2002-10-23
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2002/03:UbU4
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
ANT-kampanj (alkohol, narkotika och tobak)
Motion 2002/03:Ub341 av Helena Zakariasén och Matilda Ernkrans (s)
Motion till riksdagen 2002/03:Ub341 av Helena Zakariasén och Matilda Ernkrans s ANT-kampanj alkohol, narkotika och tobak Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om genomförandet av en ANT-kampanj. Motivering Den senaste tidens signaler om ungdomars ökade- Inlämnad
- 2002-10-23
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2002/03:UbU11
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Hemservice för personer över 80 år
Motion 2002/03:So390 av Inger Lundberg m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2002/03:So390 av Inger Lundberg m.fl. s Hemservice för personer över 80 år Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att information om projektet Seniorservice 80+ beaktas i den pågående utredningen Senior 2005. Motivering Det starkt- Inlämnad
- 2002-10-23
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2002/03:SoU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Rättvis fördelning av statsbidragen till tolkservice för döva
Motion 2002/03:So389 av Inger Lundberg m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2002/03:So389 av Inger Lundberg m.fl. s Rättvis fördelning av statsbidragen till tolkservice för döva Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att statsbidragen till tolktjänster för döva bör fördelas med hänsyn till behoven i respektive- Inlämnad
- 2002-10-23
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2002/03:SoU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Allmänna arvsfondens bidragsgivning
Motion 2002/03:So387 av Helena Zakariasén m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2002/03:So387 av Helena Zakariasén m.fl. s Allmänna arvsfondens bidragsgivning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Allmänna arvsfondens bidragsgivning även skall omfatta projekt som bedrivs av organisationer som arbetar med- Inlämnad
- 2002-10-23
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2003/04:SoU3
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utvärdering av LSS och LASS
Motion 2002/03:So386 av Lennart Axelsson m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2002/03:So386 av Lennart Axelsson m.fl. s Utvärdering av LSS och LASS Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av utvärdering av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS och lagen om assistansersättning LASSMotivering- Inlämnad
- 2002-10-23
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2003/04:SoU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Regionalt perspektiv i integrationsarbetet
Motion 2002/03:Sf284 av Inger Lundberg m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2002/03:Sf284 av Inger Lundberg m.fl. s Regionalt perspektiv i integrationsarbetet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om organisationen av integrationsarbetet. Motivering De stora folkvandringarna i slutet av nittonhundratalet- Inlämnad
- 2002-10-23
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2002/03:SfU7
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Segregerade bostadsområden
Motion 2002/03:Sf283 av Inger Lundberg m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2002/03:Sf283 av Inger Lundberg m.fl. s Segregerade bostadsområden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om segregerade bostadsområden. Motivering Den storstadssatsning, som inleddes med de s.k. Blommanpengarna i mitten av nittiotalet- Inlämnad
- 2002-10-23
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2002/03:SfU7
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Trafikskadat vilt
Motion 2002/03:MJ445 av Michael Hagberg m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2002/03:MJ445 av Michael Hagberg m.fl. s Trafikskadat vilt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om eftersök av vilt som skadas av annan orsak än påskjutning. Motivering Årligen inträffar i landet cirka 30 000 viltolyckor i trafiken- Inlämnad
- 2002-10-23
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2002/03:MJU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Småföretagens samspel med industridesigners
Motion 2002/03:N216 av Inger Lundberg m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2002/03:N216 av Inger Lundberg m.fl. s Småföretagens samspel med industridesigners Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om regionala projektmedel för att stimulera användningen av designkompetens i små och medelstora företag. Motivering- Inlämnad
- 2002-10-23
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2002/03:NU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Förtroendemannaarvoden
Motion 2002/03:K327 av Matilda Ernkrans (s)
Motion till riksdagen 2002/03:K327 av Matilda Ernkrans s Förtroendemannaarvoden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om kommunallagens regler om arvode till förtroendevalda. Motivering Enligt 4 kap 14 kommunallagen får kommunfullmäktige besluta att förtroendevalda- Inlämnad
- 2002-10-23
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2003/04:KU3
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Politiska organisationers tillträde till skolor och högskolor
Motion 2002/03:K326 av Johan Löfstrand och Matilda Ernkrans (s)
Motion till riksdagen 2002/03:K326 av Johan Löfstrand och Matilda Ernkrans s Politiska organisationers tillträde till skolor och högskolor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ökade möjligheter för demokratiska politiska organisationer att verka i- Inlämnad
- 2002-10-23
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2002/03:UbU3
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Myndighetsåldern
Motion 2002/03:K325 av Helena Zakariasén m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2002/03:K325 av Helena Zakariasén m.fl. s Myndighetsåldern Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att myndighetsåldern skall följa kalenderår i stället för födelsedatum. Motivering Dagens ungdomar har idag många möjligheter och- Inlämnad
- 2002-10-23
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2002/03:LU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag